北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 成都天下惠商企业管理有限公司 | 法定代表人 | 李国猛 关联30家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所属行业 | 租赁和商务服务业-商务服务业-组织管理服务-其他组织管理服务 |
注册资本 | 1845.0万人民币 | ||
登记机关 | 成都高新区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2014-03-21 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91510100094657141F |
注册号 | 510109000423732 | 组织机构代码 | 094657141 |
住址 | 中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道北段1700号3幢3单元7层710号 | ||
经营范围 | 企业管理咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
序号 | 股东名 | 持股比例 | 认缴出资额 |
---|---|---|---|
1 | *** | *** | |
2 |
李
李国猛
|
*** | *** |
3 |
蒋
蒋美荣
|
*** | *** |
4 |
谭
谭建强
|
*** | *** |
5 |
叶
叶正意
|
*** | *** |
6 | *** | *** | |
7 |
曹
曹志涛
|
*** | *** |
8 | *** | *** | |
9 | *** | *** | |
10 |
黄
黄娟
|
*** | *** |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事长 | |
2 | 总经理 | |
3 | 董事 | |
4 | 董事 | |
5 | 董事 | |
6 | 董事 | |
7 | 监事 | |
8 | 董事 | |
9 | 监事 | |
10 | 监事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 蒋美荣 共有75家公司 | 40.0% | 200.0万人民币 | 2014-09-04 | |
2 | 蒋美荣 共有75家公司 | 40.0% | 200.0万人民币 | 2014-09-26 | |
3 | 高家源 共有13家公司 | 9.0% | 450.0万人民币 | 2011-04-11 | |
4 | 刘鹏 共有20家公司 | 8.0% | 80.0万人民币 | 2014-04-03 | |
5 | 刘鹏 共有20家公司 | 2.74% | 2.74万人民币 | 2016-04-13 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2020-11-03 | 投资人(股权)变更 |
成都天下资商投资股份有限公司 出资 855万
[退出]
邬远洪 出资 45万 [退出] 蒋博娴 出资 45万 [退出] 蒋继平 出资 45万 [退出] 蒋美荣 出资 225万 [退出] 李国猛 出资 45万 [退出] 谭建强 出资 135万 [退出] 王官玉 出资 45万 [退出] 向南萍 出资 45万 [退出] 熊昌盛 出资 45万 [退出] 许奎 出资 45万 [退出] 杨礼江 出资 45万 [退出] 叶正意 出资 45万 [退出] 曾文 出资 45万 [退出] 张吉 出资 45万 [退出] 邹凤霞 出资 45万 [退出] 黄娟 出资 45万 [退出] |
成都天下资商投资股份有限公司 出资 315万人民币
[新增]
邬远洪 出资 45万人民币 [新增] 蒋继平 出资 45万人民币 [新增] 蒋美荣 出资 270万人民币 [新增] 李国猛 出资 315万人民币 [新增] 谭建强 出资 135万人民币 [新增] 王官玉 出资 45万人民币 [新增] 向南萍 出资 45万人民币 [新增] 许奎 出资 45万人民币 [新增] 杨礼江 出资 45万人民币 [新增] 叶正意 出资 90万人民币 [新增] 曹志涛 出资 90万人民币 [新增] 曾文 出资 45万人民币 [新增] 四川三槐旅游产业发展股份有限公司 出资 90万人民币 [新增] 成都惠泽光华企业管理有限公司 出资 90万人民币 [新增] 黄娟 出资 45万人民币 [新增] 成都市利元企业管理有限责任公司 出资 90万人民币 [新增] |
2 | 2020-11-03 | 章程备案 |
无[删除]
|
|
3 | 2019-10-16 | 其他事项备案 |
2700.000000
[退出]
|
1845.000000
[新增]
|
4 | 2019-10-16 | 股东或股份发起人改变姓名或名称变更 |
成都天下资商投资股份有限公司
黄娟 蒋博娴 蒋继平 蒋美荣 李国猛 谭建强 等 付骁川 [退出] 何千涛 [退出] 蒋卫 [退出] |
成都天下资商投资股份有限公司
黄娟 蒋博娴 蒋继平 蒋美荣 李国猛 谭建强 等 王官玉 [新增] 向南萍 [新增] 熊昌盛 [新增] |
5 | 2018-09-21 | 股东或股份发起人改变姓名或名称变更 |
成都天下资商投资股份有限公司
付骁川 何千涛 黄娟 蒋博娴 蒋继平 蒋美荣 蒋卫 李国猛 谭建强 王官玉 王俊雄 王仕兵 向南萍 熊昌盛 徐彬 许奎 杨礼江 叶正意 曾文 张吉 周顺德 邹凤霞 邬远洪 陈洁 [退出] 陆绍成 [退出] |
成都天下资商投资股份有限公司
付骁川 何千涛 黄娟 蒋博娴 蒋继平 蒋美荣 蒋卫 李国猛 谭建强 王官玉 王俊雄 王仕兵 向南萍 熊昌盛 徐彬 许奎 杨礼江 叶正意 曾文 张吉 周顺德 邹凤霞 邬远洪 |
6 | 2018-05-22 | 股东或股份发起人改变姓名或名称变更 |
陈洁
成都天下资商投资股份有限公司 付骁川 何千涛 黄娟 蒋博娴 蒋继平 蒋美荣 蒋卫 李国猛 陆绍成 谭建强 王官玉 王俊雄 王仕兵 向南萍 熊昌盛 徐彬 许奎 杨礼江 叶正意 张吉 周顺德 邹凤霞 邬远洪 曾献 [退出] 张杰 [退出] |
陈洁
成都天下资商投资股份有限公司 付骁川 何千涛 黄娟 蒋博娴 蒋继平 蒋美荣 蒋卫 李国猛 陆绍成 谭建强 王官玉 王俊雄 王仕兵 向南萍 熊昌盛 徐彬 许奎 杨礼江 叶正意 张吉 周顺德 邹凤霞 邬远洪 曾文 [新增] |
7 | 2018-03-08 | 股东或股份发起人改变姓名或名称变更 |
谭建强
陈洁 成都天下资商投资股份有限公司 付骁川 何千涛 黄娟 蒋博娴 蒋继平 王官玉 王俊雄 王仕兵 向南萍 熊昌盛 徐彬 许奎 杨礼江 叶正意 曾献 张吉 张杰 周顺德 邹凤霞 邬远洪 蒋美荣 蒋卫 李国猛 陆绍成 |
陈洁
成都天下资商投资股份有限公司 付骁川 何千涛 黄娟 蒋博娴 蒋继平 蒋美荣 蒋卫 李国猛 陆绍成 谭建强 王官玉 王俊雄 王仕兵 向南萍 熊昌盛 徐彬 许奎 杨礼江 叶正意 曾献 张吉 张杰 周顺德 邹凤霞 邬远洪 |
8 | 2018-01-11 | 驻在地址变更 |
成都高新区天府大道北段1700号3幢3单元7层710号
|
中国(四川)自由贸易试验区
成都高新区天府大道北段1700号3幢3单元7层710号
|
9 | 2018-01-11 | 股东或股份发起人改变姓名或名称变更 |
蒋美荣
蒋卫 黄娟 蒋博娴 蒋继平 陈洁 成都天下资商投资股份有限公司 付骁川 何千涛 李国猛 陆绍成 谭建强 王官玉 王俊雄 王仕兵 向南萍 熊昌盛 徐彬 许奎 杨礼江 叶正意 曾献 张吉 张杰 周顺德 邹凤霞 邬远洪 聂铭 [退出] |
陈洁
成都天下资商投资股份有限公司 付骁川 何千涛 黄娟 蒋博娴 蒋继平 蒋美荣 蒋卫 李国猛 陆绍成 谭建强 王官玉 王俊雄 王仕兵 向南萍 熊昌盛 徐彬 许奎 杨礼江 叶正意 曾献 张吉 张杰 周顺德 邹凤霞 邬远洪 |
10 | 2016-10-28 | 股东或股份发起人改变姓名或名称变更 |
陈洁
成都天下资商投资股份有限公司 付骁川 何千涛 黄娟 蒋博娴 蒋继平 蒋美荣 蒋卫 李国猛 陆绍成 聂铭 谭建强 王官玉 王俊雄 王仕兵 邹凤霞 邬远洪 向南萍 熊昌盛 徐彬 许奎 杨礼江 叶正意 曾献 张吉 张杰 周顺德 魏晓英 [退出] 许生昊 [退出] |
陈洁
成都天下资商投资股份有限公司 付骁川 何千涛 黄娟 蒋博娴 蒋继平 蒋美荣 蒋卫 李国猛 陆绍成 聂铭 谭建强 王官玉 王俊雄 王仕兵 向南萍 熊昌盛 徐彬 许奎 杨礼江 叶正意 曾献 张吉 张杰 周顺德 邹凤霞 邬远洪 |
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
序号 | 巡查日期 | 监督发现问题 | 处理情况 | 处理意见 | 属地工商所 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2015-06-30 | - | - | 正常 | 高新工商局 |
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |