北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 神木市金洲房地产开发有限责任公司 | 法定代表人 | 高光胜 关联1家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | 神木县金洲房地产开发有限责任公司 | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所属行业 | 房地产业-房地产业-房地产开发经营-房地产开发经营 |
注册资本 | 5000.0万人民币 | ||
登记机关 | 神木市市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2011-02-28 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | 人 | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91610821570654006K |
注册号 | 612722100026538 | 组织机构代码 | 570654006 |
住址 | 陕西省榆林市神木市神木镇东兴街北段 | ||
经营范围 | 房地产开发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 监事 | |
2 | 董事长兼总经理 | |
3 | 财务负责人 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无对外投资!
截止到当前日期,暂无对外投资!
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2021-01-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名:高光胜
证件号码:****************** 职位:执行董事兼总经理姓名:高美林 证件号码:****************** 职位:监事 |
姓名:高光胜
证件号码:****************** 职位:执行董事兼总经理姓名:高美林 证件号码:****************** 职位:监事 |
2 | 2021-01-08 | 投资人(股权)变更 |
出资额: 300
出资额: 1200 百分比: 24企业名称: 榆林市银星经贸有限责任公司 出资额: 3500 百分比: 70 姓名: 高美林 [退出] 百分比: 6姓名: 张照辉 [退出] |
出资额: 300
出资额: 1200 百分比: 24企业名称: 榆林市银星经贸有限责任公司 出资额: 3500 百分比: 70 企业名称: 神木市瀚解亭园林绿化有限公司 [新增] 百分比: 6企业名称: 神木市超锦隆经贸有限公司 [新增] |
3 | 2018-10-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
证件号码: ******************
证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 姓名: 白治彪 [退出] 职位: 董事 姓名: 段巧俊 [退出] 职位: 监事会主席 姓名: 高光胜 [退出] 职位: 董事长兼总经理 姓名: 何健 [退出] 证件号码: *****************X [退出] 职位: 董事 姓名: 解小军 [退出] 职位: 监事 姓名: 解智锁 [退出] 职位: 董事 姓名: 任文飞 [退出] 职位: 监事 姓名: 孙成荣 [退出] 职位: 董事 姓名: 孙俊良 [退出] 职位: 董事 姓名: 王治明 [退出] 职位: 董事 [退出] |
证件号码: ******************
证件号码: ****************** 姓名: 高光胜 [新增] 职位: 执行董事兼总经理 姓名: 高美林 [新增] 职位: 监事 [新增] |
4 | 2018-10-18 | 投资人(股权)变更 |
出资额: 300
百分比: 6 姓名: 张照辉 出资额: 1200 百分比: 24 企业名称: 榆林市银星经贸有限责任公司 出资额: 3500 百分比: 70 姓名: 解智锁 [退出] |
出资额: 300
百分比: 6 姓名: 张照辉 出资额: 1200 百分比: 24 企业名称: 榆林市银星经贸有限责任公司 出资额: 3500 百分比: 70 姓名: 高美林 [新增] |
5 | 2017-11-21 | 其他变更 |
原生产经营地:(陕西省榆林市神木市神木镇东兴街北段)
[退出]
原生产经营地所在行政区划:(陕西省榆林市神木市) [退出] |
现生产经营地:(陕西省榆林市神木市神木镇东兴街北段)
[新增]
现生产经营地所在行政区划:(陕西省榆林市神木市) [新增] |
6 | 2017-11-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名: 白治彪
证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 段巧俊 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 证件号码: *****************X 职位: 董事 姓名: 解小军 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 解智锁 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 任文飞 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 孙成荣 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 孙俊良 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 王治明 证件号码: ****************** 职位: 董事 职位: 监事会主席 姓名: 高永强 [退出] 职位: 董事长 姓名: 何健 [退出] |
姓名: 白治彪
证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 段巧俊 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 证件号码: *****************X 职位: 董事 姓名: 解小军 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 解智锁 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 任文飞 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 孙成荣 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 孙俊良 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 王治明 证件号码: ****************** 职位: 董事 职位: 监事会主席 姓名: 高光胜 [新增] 职位: 董事长兼总经理 姓名: 何健 [新增] |
7 | 2017-11-21 | 董事备案 |
姓名:白治彪
证件号码********* 职位:董事姓名:段巧俊 证件号码********* 证件号码********* 证件号码********* 职位:董事姓名:解小军 证件号码********* 职位:监事姓名:解智锁 证件号码********* 职位:董事姓名:任文飞 证件号码********* 职位:监事姓名:孙成荣 证件号码********* 职位:董事姓名:孙俊良 证件号码********* 职位:董事姓名:王治明 证件号码********* 职位:董事 职位:监事会主席姓名:高永强 [退出] 职位:董事长姓名:何健 [退出] |
姓名:白治彪
证件号码********* 职位:董事姓名:段巧俊 证件号码********* 证件号码********* 证件号码********* 职位:董事姓名:解小军 证件号码********* 职位:监事姓名:解智锁 证件号码********* 职位:董事姓名:任文飞 证件号码********* 职位:监事姓名:孙成荣 证件号码********* 职位:董事姓名:孙俊良 证件号码********* 职位:董事姓名:王治明 证件号码********* 职位:董事 职位:监事会主席姓名:高光胜 [新增] 职位:董事长兼总经理姓名:何健 [新增] |
8 | 2017-11-21 | 负责人变更 |
高永强
[退出]
|
高光胜
[新增]
|
9 | 2017-09-08 | 出资日期备案 |
姓名:解智锁
出资日期:2011-03-07姓名:王治明 [退出] 出资日期:2011-03-07 [退出] |
姓名:解智锁
出资日期:2011-03-07姓名:张照辉 [新增] 出资日期:2017-08-29企业名称:榆林市银星经贸有限责任公司 [新增] 出资日期:2017-08-29 [新增] |
10 | 2017-09-08 | 住所变更 |
陕西省榆林市神木
县神木镇东兴街北段
|
陕西省榆林市神木
市神木镇东兴街北段
|
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
序号 | 登记日期 | 登记编号 | 出质人 | 质权人 | 状态 | 出质股权数额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-01-24 | - | 张照辉 | 孙俊良 | - | 1200.0000 |
2 | 2018-09-06 | 61272220180046 | 张照辉 | 神木市金洲房地产开发有限责任公司 | 5 | 1200 |
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |