北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:西安航天三沃化学有限公司是一家高性能挠性覆铜板(FCCL)及丙烯酸酯胶粘剂、环氧胶粘剂研发销售商,目前已建成六条胶粘剂生产线,三条挠性覆铜板生产线。 ...更多
公司名称 | 西安航天三沃化学有限公司 | 法定代表人 | 梁保权 关联1家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 其他有限责任公司 | 所属行业 | 制造业-金属制品业-铸造及其他金属制品制造-其他未列明金属制品制造 |
注册资本 | 24909.417205万人民币 | ||
登记机关 | 西安市阎良区市场监督管理局(航空片区) | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2008-11-19 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91610137678644117L |
注册号 | 610114100002705 | 组织机构代码 | 678644117 |
住址 | 西安市航空基地航空六路34号 | ||
经营范围 | 高性能薄膜、胶粘剂、电子材料及制品、金属材料及制品、导静电漆、非标设备、油田增油产品的研发、生产、销售及技术服务;理化分析测试;涂料的生产、销售、施工和技术服务;化工材料销售;特种材料加工;货物或技术的进出口业务(国家禁止或限制进出口的货物、技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2020年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
8 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 监事会主席 | |
2 | 董事 | |
3 | 财务负责人 | |
4 | 监事 | |
5 | 监事 | |
6 | 监事 | |
7 | 董事 | |
8 | 监事 | |
9 | 董事 | |
10 | 董事 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无对外投资!
截止到当前日期,暂无对外投资!
登录即可免费查看!
序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|
1 |
曹勃
他有 3家公司 |
2017-09-14 | 注销 |
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2023-07-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名:曹勃
证件号码:****************** 职位:董事姓名:陈卫 证件号码:*****************X 职位:监事姓名:付若愚 证件号码:****************** 职位:董事姓名:顾强 证件号码:****************** 证件号码:****************** 证件号码:****************** 证件号码:****************** 证件号码:****************** 证件号码:****************** 证件号码:****************** 职位:监事姓名:尤翔 证件号码:****************** 职位:监事姓名:袁江龙 证件号码:****************** 证件号码:****************** 职位:监事会主席姓名:李树海 [退出] 职位:董事姓名:梁保权 [退出] 职位:董事长姓名:刘姝 [退出] 职位:董事姓名:田江 [退出] 职位:监事姓名:王培 [退出] 职位:监事姓名:夏天瑞 [退出] 职位:董事姓名:周屹东 [退出] 职位:董事兼总经理 [退出] |
姓名:曹勃
证件号码:****************** 职位:董事姓名:陈卫 证件号码:*****************X 职位:监事姓名:付若愚 证件号码:****************** 职位:董事姓名:顾强 证件号码:****************** 证件号码:****************** 证件号码:****************** 证件号码:****************** 证件号码:****************** 证件号码:****************** 职位:监事姓名:尤翔 证件号码:****************** 职位:监事姓名:袁江龙 证件号码:****************** 证件号码:****************** 证件号码:****************** 职位:监事会主席姓名:梁保权 [新增] 职位:董事长兼总经理姓名:刘姝 [新增] 职位:董事姓名:王培 [新增] 职位:监事姓名:王晔 [新增] 职位:董事姓名:夏天瑞 [新增] 职位:董事姓名:宗士皓 [新增] 职位:董事姓名:晁金 [新增] 职位:监事 [新增] |
2 | 2022-10-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名: 曹勃
证件号码: ****************** 职位: 董事姓名: 陈卫 证件号码: *****************X 证件号码: ****************** 职位: 董事姓名: 顾强 证件号码: ****************** 职位: 监事会主席姓名: 李树海 证件号码: ****************** 职位: 董事姓名: 梁保权 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 职位: 监事姓名: 王培 证件号码: ****************** 职位: 监事姓名: 夏天瑞 证件号码: ****************** 证件号码: *****************X 证件号码: ****************** 职位: 董事姓名: 周屹东 证件号码: ****************** 职位: 董事兼总经理 职位: 监事姓名: 冯小原 [退出] 职位: 董事长姓名: 梁军华 [退出] 职位: 监事姓名: 田江 [退出] 职位: 监事姓名: 徐超 [退出] 职位: 董事姓名: 袁江龙 [退出] |
姓名: 曹勃
证件号码: ****************** 职位: 董事姓名: 陈卫 证件号码: *****************X 证件号码: ****************** 职位: 董事姓名: 顾强 证件号码: ****************** 职位: 监事会主席姓名: 李树海 证件号码: ****************** 职位: 董事姓名: 梁保权 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 职位: 监事姓名: 王培 证件号码: ****************** 职位: 监事姓名: 夏天瑞 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 职位: 董事姓名: 周屹东 证件号码: ****************** 职位: 董事兼总经理 职位: 监事姓名: 付若愚 [新增] 职位: 董事长姓名: 刘姝 [新增] 职位: 董事姓名: 田江 [新增] 职位: 监事姓名: 尤翔 [新增] 职位: 监事姓名: 袁江龙 [新增] |
3 | 2021-12-15 | 投资人(股权)变更 |
企业名称: 西安产业投资基金有限公司
出资额: 1000 出资额: 4500 百分比: 18.0655企业名称: 国华军民融合产业发展基金(有限合伙) 出资额: 12194.943416 百分比: 48.9572 百分比: 4.0145企业名称: 陕西航天科技集团有限公司 [退出] 出资额: 7214.473789 [退出] 百分比: 28.9628企业名称: 西安航天化学动力有限公司 [退出] |
企业名称: 西安产业投资基金有限公司
出资额: 1000 出资额: 4500 百分比: 18.0655企业名称: 国华军民融合产业发展基金(有限合伙) 出资额: 12194.943416 百分比: 48.9572 百分比: 4.0145企业名称: 陕西国华融合产业发展基金合伙企业(有限合伙) [新增] 出资额: 1444.64656 [新增] 百分比: 5.7996企业名称: 陕西航天科技集团有限公司 [新增] 出资额: 5769.827229 [新增] 百分比: 23.1632企业名称: 西安航天化学动力有限公司 [新增] |
4 | 2021-12-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名: 曹勃
证件号码: ****************** 职位: 董事姓名: 陈卫 证件号码: *****************X 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 职位: 董事姓名: 梁保权 证件号码: ****************** 职位: 董事长姓名: 梁军华 证件号码: ****************** 职位: 监事姓名: 田江 证件号码: ****************** 职位: 监事姓名: 王培 证件号码: ****************** 职位: 监事姓名: 徐超 证件号码: *****************X 职位: 董事姓名: 周屹东 证件号码: ****************** 职位: 董事兼总经理 职位: 监事姓名: 房红 [退出] 职位: 监事会主席姓名: 冯小原 [退出] 职位: 董事姓名: 贾坡 [退出] 职位: 监事姓名: 焦建忠 [退出] 职位: 董事姓名: 李树海 [退出] |
姓名: 曹勃
证件号码: ****************** 职位: 董事姓名: 陈卫 证件号码: *****************X 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 职位: 董事姓名: 梁保权 证件号码: ****************** 职位: 董事长姓名: 梁军华 证件号码: ****************** 职位: 监事姓名: 田江 证件号码: ****************** 职位: 监事姓名: 王培 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 职位: 监事姓名: 徐超 证件号码: *****************X 证件号码: ****************** 职位: 董事姓名: 周屹东 证件号码: ****************** 职位: 董事兼总经理 职位: 监事姓名: 冯小原 [新增] 职位: 董事姓名: 顾强 [新增] 职位: 监事会主席姓名: 李树海 [新增] 职位: 监事姓名: 夏天瑞 [新增] 职位: 董事姓名: 袁江龙 [新增] |
5 | 2021-12-15 | 章程备案 |
同意本次章程备案
|
同意本次章程备案
|
6 | 2021-05-27 | 负责人变更 |
薛晓春
[退出]
|
梁保权
[新增]
|
7 | 2021-05-27 | 章程备案 |
新章程
|
同意本次章程备案
|
8 | 2021-05-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
证件号码: *****************X
证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 职位: 监事姓名: 房红 证件号码: ****************** 职位: 监事会主席姓名: 冯小原 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 职位: 董事姓名: 李树海 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 职位: 监事姓名: 田江 证件号码: ****************** 职位: 监事姓名: 王培 证件号码: ****************** 职位: 监事姓名: 徐超 证件号码: *****************X 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 职位: 董事兼总经理 姓名: 艾贤军 [退出] 职位: 监事姓名: 曹勃 [退出] 职位: 董事姓名: 陈曙光 [退出] 职位: 董事姓名: 焦建忠 [退出] 职位: 董事姓名: 梁军华 [退出] 职位: 董事姓名: 薛晓春 [退出] 职位: 董事长姓名: 周屹东 [退出] |
证件号码: ******************
证件号码: *****************X 职位: 监事姓名: 房红 证件号码: ****************** 职位: 监事会主席姓名: 冯小原 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 职位: 董事姓名: 李树海 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 职位: 监事姓名: 田江 证件号码: ****************** 职位: 监事姓名: 王培 证件号码: ****************** 职位: 监事姓名: 徐超 证件号码: *****************X 证件号码: ****************** 职位: 董事兼总经理 姓名: 曹勃 [新增] 职位: 董事姓名: 陈卫 [新增] 职位: 董事姓名: 贾坡 [新增] 职位: 监事姓名: 焦建忠 [新增] 职位: 董事姓名: 梁保权 [新增] 职位: 董事长姓名: 梁军华 [新增] 职位: 董事姓名: 周屹东 [新增] |
9 | 2021-05-27 | 投资人(股权)变更 |
出资额: 1000
百分比: 4.0145企业名称: 陕西航天科技集团有限公司 出资额: 4500 百分比: 18.0655企业名称: 国华军民融合产业发展基金(有限合伙) 出资额: 7214.473789 百分比: 28.9628企业名称: 西安航天化学动力有限公司 出资额: 12194.943416 百分比: 48.9572 企业名称: 西安投资控股有限公司 [退出] |
出资额: 1000
百分比: 4.0145企业名称: 陕西航天科技集团有限公司 出资额: 4500 百分比: 18.0655企业名称: 国华军民融合产业发展基金(有限合伙) 出资额: 7214.473789 百分比: 28.9628企业名称: 西安航天化学动力有限公司 出资额: 12194.943416 百分比: 48.9572 企业名称: 西安产业投资基金有限公司 [新增] |
10 | 2020-10-09 | 投资人(股权)变更 |
企业名称: 西安投资控股有限公司
出资额: 1000 出资额: 4500 百分比: 18.0655企业名称: 国华军民融合产业发展基金(有限合伙) 出资额: 12194.943416 百分比: 48.9572 百分比: 4.0145企业名称: 航天高新(苏州)创业投资有限公司 [退出] 出资额: 1724.63 [退出] 百分比: 6.9236企业名称: 陕西航天科技集团有限公司 [退出] 出资额: 5489.843789 [退出] 百分比: 22.0392企业名称: 西安航天化学动力有限公司 [退出] |
企业名称: 西安投资控股有限公司
出资额: 1000 出资额: 4500 百分比: 18.0655企业名称: 国华军民融合产业发展基金(有限合伙) 出资额: 12194.943416 百分比: 48.9572 百分比: 4.0145企业名称: 陕西航天科技集团有限公司 [新增] 出资额: 7214.473789 [新增] 百分比: 28.9628企业名称: 西安航天化学动力有限公司 [新增] |
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
序号 | 公告日期 | 公告人 | 公告类型 | 法院 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-01-27 | 原告:西安航天三沃化学有限公司;被告:深圳市方腾达科技有限公司,史朝菊 | 裁判文书 | 深圳市宝安区人民法院 | 详情 |
2 | 2018-08-09 | 被上诉人:西安航天三沃化学有限公司;上诉人:深圳市前进锐阳科技有限公司 | - | 深圳市中级人民法院 | 详情 |
3 | 2017-12-10 | 原告:西安航天三沃化学有限公司;被告:深圳市信义隆通讯技术有限公司,李铭 | 裁判文书 | 深圳市宝安区人民法院 | 详情 |
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
序号 | 处罚决定日期 | 决定书文号 | 行政处罚内容 | 决定机关 |
---|---|---|---|---|
1 | 2016-08-18 | 市环监罚字【2016】076号 | - | 西安市环境监理处 |
序号 | 处罚决定日期 | 决定书文号 | 处罚事由 | 处罚结果 | 决定机关 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2017-06-24 | - | 西安航天三沃化学有限公司 | - | - |
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
序号 | 巡查日期 | 监督发现问题 | 处理情况 | 处理意见 | 属地工商所 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2018-07-31 | - | - | 未发现问题 | 西安市安全生产宣传教育中心 |
2 | 2013-06-19 | - | - | - | 蓝天路工商所 |
3 | 2012-10-24 | - | - | - | 蓝天路工商所 |
4 | 2011-06-09 | - | - | - | 蓝天路工商所 |
5 | 2010-12-06 | - | - | - | 蓝天路工商所 |
6 | 2009-04-02 | - | - | - | 蓝天路工商所 |
序号 | 日期 | 轮次 | 金额 | 投资方 |
---|---|---|---|---|
1 | 2018-01-18 | 战略融资 | 未披露 | 航天高新,西投控股 |
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
¥2K-6K
(16条工资数据)
说明:工资水平在¥2K-6K之间,其中拿 工资的人占比最多达到,该数据统计于该企业近一年在各网站发布的公开薪酬,仅供参考。
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 液态花岗岩基础漆采购 | 招标方 | 2024-09-19 | 详情 |
2 | 员工宿舍窗帘采购服务终止公告 | 招标方 | 2024-09-19 | 详情 |
3 | 配胶间设备就位及电气安装 | 招标方 | 2024-09-19 | 详情 |
4 | 溴化丁基橡胶 | 招标方 | 2024-09-19 | 详情 |
5 | 员工宿舍窗帘采购服务 | 招标方 | 2024-09-19 | 详情 |
6 | 净化通风工程终止公告 | 招标方 | 2024-09-18 | 详情 |
7 | 甲苯采购 | 招标方 | 2024-09-18 | 详情 |
8 | 物流运输询价 | 招标方 | 2024-09-18 | 详情 |
9 | 两化融合贯标体系咨询服务(第三方)成交公告 | 招标方 | 2024-09-18 | 详情 |
10 | 灭火器充装及年检 | 招标方 | 2024-09-18 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
序号 | 申请公布日 | 专利名称 | 申请号 | 申请公布号 | 专利类型 |
---|---|---|---|---|---|
序号 | 审核日期 | 网站名称 | 域名 | 网站备案/许可证号 |
---|---|---|---|---|
1 | 2019-01-21 | 西安航天三沃化学有限公司 | www.sunvalor.net.cn | 陕ICP备19001465号 |
2 | 2019-01-21 | 西安航天三沃化学有限公司 | sunvalor.net.cn | 19 |
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |