北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:光大证券股份有限公司(以下简称“公司”或“光大证券”)创建于1996年系由中国光大(集团)总公司投资控股的全国性综合类大型证券公司。公司于2009年8月18日在上海证券交易所成功挂牌上市交易(股票简称“光大证券”股票代码“601788”)公司注册资本34.18亿元。公司是首批创新试点类券商之一在近几年中国证监会券商分类监管评比中获得A类AA级(目前最高评级)。 ...更多
公司名称 | 光大证券股份有限公司重庆大坪正街证券营业部 | 法定代表人 | 郑何 关联1家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | 光大证券有限责任公司,光大证券有限责任公司重庆大坪正街证券营业部 | ||
企业类型 | 股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)分公司 | 所属行业 | 金融业-资本市场服务-证券市场服务-证券经纪交易服务 |
注册资本 | 341800.0万人民币 | ||
登记机关 | 重庆市工商局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 1996-11-08 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 915001039028777174 |
注册号 | 500000500028962 | 组织机构代码 | 902877717 |
住址 | 重庆市渝中区大坪正街108号天海大楼2.3层 | ||
经营范围 | 一般项目:证券分支机构证券业务,证券公司为期货公司提供中间介绍业务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2020年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
截止目前暂无股东信息!
截止到当前日期,暂无股东信息!
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 负责人 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 傅亦农 共有6家公司 | 16.67% | 200.0万人民币 | 1998-04-02 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2021-12-20 | 业务范围变更 |
证券经纪
[退出]
证券投资咨询 [退出] 与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问 [退出] 融资融券业务 [退出] 证券投资基金代销 [退出] 代销金融产品业务 [退出] (以上经营范围凭换发后的经营证券业务许可证按核定事项从事经营)『依法禁止经营的不得经营 [退出] 依法应经许可审批而未获许可批准前不得经营』★★ [退出] |
一般项目:证券分支机构证券业务
[新增]
证券公司为期货公司提供中间介绍业务(除依法须经批准的项目外 [新增] 凭营业执照依法自主开展经营活动) [新增] |
2 | 2019-08-05 | 负责人变更 |
邱平
[退出]
|
郑何
[新增]
|
3 | 2015-01-14 | 负责人变更 |
何桂强
[退出]
|
邱平
[新增]
|
4 | 2015-01-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
成员信息变更
|
成员信息变更
|
5 | 2014-03-07 | 业务范围变更 |
证券经纪(许可证有效期限至2013年11月17日)
[退出]
|
证券经纪
[新增]
证券投资咨询 [新增] 与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问 [新增] 融资融券业务 [新增] 证券投资基金代销 [新增] 代销金融产品业务 [新增] (以上经营范围凭换发后的经营证券业务许可证按核定事项从事经营)『依法禁止经营的不得经营 [新增] 依法应经许可审批而未获许可批准前不得经营』★★ [新增] |
6 | 2014-03-07 | 负责人变更 |
王明权
[退出]
|
徐浩明
[新增]
|
7 | 2011-03-18 | 业务范围变更 |
证券代理买卖
[退出]
代理还本付息、分红派息 [退出] 证券代保管、鉴证 [退出] 代理登记开户(按许可证核定期限从事经营) [退出] |
证券经纪(许可证有效期限至2013年11月17日)
[新增]
|
8 | 2011-03-18 | 隶属企业经营范围 |
发行和代理发行各种有价证券
[退出]
自营和代理买卖各种有价证券 [退出] 有价证券的代保管、鉴证和过户 [退出] 代理还本付息、分红派息权益分派业务 [退出] 证券抵押融资业务 [退出] 基金和资产管理业务 [退出] 企业重组、收购与兼并业务 [退出] 投资咨询、财务顾问业务 [退出] 外币证券业务 [退出] |
证券经纪
[新增]
证券投资咨询 [新增] 与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问 [新增] 证券承销与保荐 [新增] 证券自营 [新增] 证券资产管理 [新增] 为期货公司提供中间介绍业务 [新增] 证券投资基金代销 [新增] 融资融券业务 [新增] 中国证监会批准的其他业务 [新增] |
9 | 2010-10-28 | 负责人变更 |
杨辉
[退出]
|
何桂强
[新增]
|
10 | 2008-07-22 | 其他事项备案 |
企股渝分
[退出]
|
***************
[新增]
|
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |