北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:成都文兴旅游发展有限公司是成都文化旅游发展集团有限责任公司的控股子公司是根据成都市人民政府成府阅〔2008〕265号和成都市国资委 〔2008〕200号由成都文化旅游发展集团有限责任公司与都江堰兴市投资有限公司联合出资 于2009年1月6日在都江堰市注册成立的国有独资公司注册资本一亿元人民币。 ...更多
公司名称 | 成都文兴旅游发展有限公司 | 法定代表人 | 寇德鑫 关联1家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 其他有限责任公司 | 所属行业 | 租赁和商务服务业-商务服务业-组织管理服务-投资与资产管理 |
注册资本 | 5000.0万人民币 | ||
登记机关 | 都江堰市市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2009-01-06 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91510181684550969Y |
注册号 | 510181000014801 | 组织机构代码 | 684550969 |
住址 | 四川省成都市都江堰市翔凤路693号 | ||
经营范围 | 旅游景区(点)开发及其配套设施建设、保护、经营;旅游及其关联产业投资;旅游商品(不含食品)的开发、销售;市政基础设施建设;公用事业设施建设;园林雕塑、园艺花木设计与开发;平面设计与广告;房地产开发经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2020年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
8 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事 | |
2 | 董事 | |
3 | 监事 | |
4 | 监事 | |
5 | 监事 | |
6 | 董事 | |
7 | 董事 | |
8 | 经理,董事长 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无对外投资!
截止到当前日期,暂无对外投资!
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2022-10-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李珍蓉
[退出]
|
寇德鑫
[新增]
|
2 | 2022-10-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
熊梅 罗大钊 李珍蓉 周琳玲 田勇
[退出]
|
田勇 周琳玲 杨亮 寇德鑫 黄梅
[新增]
|
3 | 2022-08-11 | 章程修正案备案 |
无[删除]
|
|
4 | 2022-08-11 | 投资人(股权)变更 |
都江堰兴市集团有限责任公司 出资 2000万人民币
成都文化旅游发展集团有限责任公司 出资 3000万人民币 [退出] |
都江堰兴市集团有限责任公司 出资 2000万人民币
成都文旅资产管理有限责任公司 出资 3000万人民币 [新增] |
5 | 2020-06-04 | 法定代表人变更 |
杨鑫
[退出]
|
李珍蓉
[新增]
|
6 | 2020-06-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
周琳玲 罗大钊 杨鑫 熊梅 田勇
[退出]
|
罗大钊 熊梅 田勇 周琳玲 李珍蓉
[新增]
|
7 | 2019-07-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
田勇,董事
唐宁,监事 熊梅,董事 甘星琳,监事 杨强,监事 巫红雨,董事 [退出] 王文,董事 [退出] 吴晓龙,董事长兼总经理 [退出] |
田勇,董事
唐宁,监事 熊梅,董事 甘星琳,监事 杨强,监事 杨鑫,董事长兼总经理 [新增] 罗大钊,董事 [新增] 周琳玲,董事 [新增] |
8 | 2019-07-08 | 股东或股份发起人改变姓名或名称变更 |
成都文化旅游发展集团有限责任公司,都江堰兴市
投资
有限公司
|
成都文化旅游发展集团有限责任公司,都江堰
市
兴市
集团
有限
责任
公司
|
9 | 2019-07-08 | 法定代表人变更 |
吴晓龙
[退出]
|
杨鑫
[新增]
|
10 | 2016-04-01 | 工商登记联络员备案 |
|
易小琼,138****2460
|
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |