北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 天津市谊耀药业有限公司 | 法定代表人 | 王宏 关联1家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | 天津市医药公司 | ||
企业类型 | 有限责任公司(法人独资) | 所属行业 | 批发和零售业-批发业-医药及医疗器材批发 |
注册资本 | 10489.78万人民币 | ||
登记机关 | 天津市和平区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 1994-01-20 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | 30人 | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91120101103128082E |
注册号 | 120101000043448 | 组织机构代码 | 103128082 |
住址 | 天津市和平区五大道街南京路129号B座14楼1402-1408室 | ||
经营范围 | 药品经营;医疗器械经营;食品销售;化学试剂(危险品及易制毒品除外)、仪器仪表批发兼零售;房屋租赁(非住宅)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 监事 | |
2 | 经理,执行董事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 刘智强 共有1家公司 | 100.0% | 1118.4万人民币 | 1998-04-08 | |
2 | 王宏 共有1家公司 | 100.0% | 330.0万人民币 | 2007-02-27 | |
3 | 张卫宁 共有1家公司 | 100.0% | 228.1万人民币 | 1993-01-14 | |
4 | 刘杰 共有1家公司 | 100.0% | 70.0万人民币 | 2001-09-05 | |
5 | 张运忠 共有1家公司 | 5.56% | 15.0万人民币 | 1988-07-14 |
登录即可免费查看!
序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|
1 |
刘杰
他有 9家公司 |
2000-08-21 | 吊销 | |
2 |
苗延泉
他有 2家公司 |
1998-12-22 | 注销 | |
3 |
冯秀山
他有 2家公司 |
1998-01-19 | 注销 | |
4 |
李国柱
他有 1家公司 |
1994-10-19 | 注销 | |
5 |
李满洲
他有 1家公司 |
1992-12-01 | 吊销 |
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2023-10-23 | 法定代表人信息 |
姓名:姜起栋
[退出]
任聘单位:董事会 [退出] 任职起始日期:2019-11-04 [退出] 产生方式:选举 [退出] |
姓名:王宏
[新增]
任聘单位:股东 [新增] 任职起始日期:2023-10-20 [新增] 产生方式:委派 [新增] |
2 | 2023-10-23 | 负责人变更 |
姜起栋
[退出]
|
王宏
[新增]
|
3 | 2023-10-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
法定代表人标识:否
[退出]
证件名称:身份证 [退出] 任职起始日期:2022-08-04 [退出] 姓名:赵力扬 [退出] 国 [退出] |
法定代表人标识:空
[新增]
证件名称:空 [新增] 任职起始日期:空 [新增] 姓名:空 [新增] 国籍:空 [新增] |
4 | 2023-10-23 | 董事、监事、经理人员信息 |
法定代表人标识:否
[退出]
证件名称:身份证 [退出] 任职起始日期:2022-08-04 [退出] 姓名:赵力扬 [退出] 国籍:中国 [退出] |
法定代表人标识:空
[新增]
证件名称:空 [新增] 任职起始日期:空 [新增] 姓名:空 [新增] 国籍:空 [新增] |
5 | 2023-10-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
任职起始日期:2022-08-04
[退出]
姓名:姜起栋 [退出] |
任职起始日期:2023-10-20
[新增]
姓名:王宏 [新增] |
6 | 2023-10-23 | 负责人变更 |
姓名:姜起栋
[退出]
任聘单位:董事会 [退出] 任职起始日期:2019-11-04 [退出] :选举 [退出] |
姓名:王宏
[新增]
任聘单位:股东 [新增] 任职起始日期:2023-10-20 [新增] 产生方式:委派 [新增] |
7 | 2023-10-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
法定代表人标识:否
[退出]
证件名称:身份证 [退出] 任职起始日期:2022-08-04 [退出] 姓名:王井权 [退出] 国 [退出] |
法定代表人标识:空
[新增]
证件名称:空 [新增] 任职起始日期:空 [新增] 姓名:空 [新增] 国籍:空 [新增] |
8 | 2023-10-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
任职起始日期:2022-07-27
[退出]
姓名:黄明 [退出] |
任职起始日期:2023-10-20
[新增]
姓名:信召洋 [新增] |
9 | 2023-10-23 | 董事、监事、经理人员信息 |
法定代表人标识:否
[退出]
证件名称:身份证 [退出] 任职起始日期:2022-08-04 [退出] 姓名:王井权 [退出] 国籍:中国 [退出] |
法定代表人标识:空
[新增]
证件名称:空 [新增] 任职起始日期:空 [新增] 姓名:空 [新增] 国籍:空 [新增] |
10 | 2022-12-24 | 投资人变更 |
投资人:天津市医药集团有限公司
[退出]
|
投资人:空
[新增]
|
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
序号 | 公告日期 | 公告人 | 公告类型 | 法院 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-08-10 | 被上诉人:天津市谊耀药业有限公司、上诉人:赵春与、被上诉人:成都春晟药业有限公司、被上诉人:刘坚 | - | - | 详情 |
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |