北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:品有限公司 企业资金: 500-1000万元 ...更多
公司名称 | 浙江龙生水产制品有限公司 | 法定代表人 | BANHEUANG OUDONE(肖赛香) |
---|---|---|---|
曾用名 | 玉环龙生水产制品有限公司 | ||
企业类型 | 有限责任公司(外商投资、非独资) | 所属行业 | 制造业-农副食品加工业-水产品加工-水产品冷冻加工 |
注册资本 | 180.0万美元 | ||
登记机关 | 玉环市市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 1993-06-23 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91331000610002468T |
注册号 | 331000400001020 | 组织机构代码 | 610002468 |
住址 | 浙江省玉环市坎门街道赵三王246号 | ||
经营范围 | 生产销售速冻食品【速冻其他食品(速冻其他类制品)】 |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2020年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 副董事长 | |
2 | 董事 | |
3 | 监事 | |
4 | 董事 | |
5 | 董事长,总经理 | |
6 | 董事 | |
7 | - | |
8 | - | |
9 | - | |
10 |
B
BANHEUANGOUDONE(肖赛香)
|
- |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 李作火 共有8家公司 | 60.0% | 180.0万人民币 | 2022-08-15 | |
2 | 郭文标 共有9家公司 | 49.0% | 2930.2万人民币 | 2013-01-23 | |
3 | 蔡永乐 共有6家公司 | 45.0% | 1125.0万人民币 | 2020-11-11 | |
4 | 蔡永乐 共有6家公司 | 45.0% | 405.0万人民币 | 2008-02-27 | |
5 | 朴太日 共有5家公司 | 39.0% | 658.32万人民币 | 2014-12-08 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-08-05 | 工商登记联络员备案 |
原联络员姓名:肖赛香
[退出]
原联络员固定电话:******** [退出] 原联络员移动电话: [退出] 原联络员电子邮箱: [退出] 原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证 [退出] 原联络人员证件号码:****************** [退出] |
现联络员姓名:鲁慧敏
[新增]
现联络员固定电话: [新增] 现联络员移动电话:*********** [新增] 现联络员电子邮箱: [新增] 现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证 [新增] 现联络人员证件号码:****************** [新增] |
2 | 2024-08-05 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(外商
合
资)
|
有限责任公司(外商
投资、非独
资)
|
3 | 2024-08-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名: 李作火
证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 李作火 证件号码: ****************** 职位: 姓名: 李由平 证件号码: ****************** 职位: 副董事长 姓名: 肖松兴 证件号码: K****** 职位: 姓名: 肖松兴 证件号码: K****** 职位: 董事 姓名: 肖赛香 证件号码: P****** 职位: 总经理 姓名: 肖赛香 证件号码: P****** 职位: 董事长 姓名: 陈宇龙 证件号码: R****** 职位: 董事 姓名: 陈盈盈 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 陈莘莘 证件号码: V******(*) 职位: 职位: 财务负责人 姓名: [退出] 证件号码: [退出] |
姓名: 李作火
证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 李作火 证件号码: ****************** 职位: 姓名: 李由平 证件号码: ****************** 职位: 副董事长 姓名: 肖松兴 证件号码: K****** 职位: 姓名: 肖松兴 证件号码: K****** 职位: 董事 姓名: 肖赛香 证件号码: P****** 职位: 总经理 姓名: 肖赛香 证件号码: P****** 职位: 董事长 姓名: 陈宇龙 证件号码: R****** 职位: 董事 姓名: 陈盈盈 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 陈莘莘 证件号码: V******(*) 职位: 职位: 财务负责人 姓名:鲁慧敏 [新增] 证件号码:****************** [新增] |
4 | 2015-11-06 | 其他事项备案 |
***************
[退出]
|
***************68T
[新增]
|
5 | 2015-07-21 | 业务范围变更 |
经营范围:速冻食品(速冻其他类制品)(许可证有效期至2014年7月15日)。
|
经营范围:生产销售速冻食品【速冻其他食品(速冻其他类制品)】
|
6 | 2015-07-21 | 其他事项备案 |
行业代码:
|
行业代码:
|
7 | 2011-08-22 | 投资人(股权)变更 |
出资额: **.*
百分比: **%姓名: 肖赛香 出资额: ***.* 百分比: **% 姓名: 陈汉生 [退出] |
出资额: **.*
百分比: **%姓名: 肖赛香 出资额: ***.* 百分比: **% 姓名: 陈宇龙 [新增] |
8 | 2011-08-22 | 经营范围变更 |
经营范围:生产销售水产品
[退出]
速冻食品(其他类制品)加工(许可证有效期至2011年7月15日) [退出] |
经营范围:速冻食品(速冻其他类制品)(许可证有效期至2014年7月15日)
[新增]
|
9 | 2011-08-22 | 其他变更 |
证件名称:
性别: 男性 证件名称: 证件号码: 331021************ 性别: 女性 证件名称: 证件号码: V037745(7) 性别: 男性 职务: 副总经理姓名: 李由平 证件名称: 证件号码: 332627************ 性别: 男性 职务: 副董事长姓名: 李作火 证件名称: 证件号码: 332627************ 性别: 男性 证件名称: 证件号码: 332627************ 性别: 男性 证件名称: 证件号码: P001524 性别: 女性 职务: 总经理姓名: 肖赛香 证件名称: 证件号码: P001524 性别: 女性 职务: 董事长姓名: 肖松兴 证件名称: 证件号码: K660401 性别: 男性 证件名称: 证件号码: K660401 性别: 男性 姓名: 陈汉生 [退出] 证件号码: L039336 [退出] 职务: 董事姓名: 陈盈盈 [退出] 职务: 监事姓名: 陈莘莘 [退出] 职务: 副总经理姓名: 李作火 [退出] 职务: 董事姓名: 肖赛香 [退出] 职务: 董事姓名: 肖松兴 [退出] 职务: 副总经理 [退出] |
证件名称:
证件号码: 331021************ 性别: 女性 证件名称: 性别: 男性 证件名称: 证件号码: V037745(7) 性别: 男性 职务: 副总经理姓名: 李由平 证件名称: 证件号码: 332627************ 性别: 男性 职务: 副董事长姓名: 李作火 证件名称: 证件号码: 332627************ 性别: 男性 证件名称: 证件号码: 332627************ 性别: 男性 证件名称: 证件号码: P001524 性别: 女性 职务: 总经理姓名: 肖赛香 证件名称: 证件号码: P001524 性别: 女性 职务: 董事长姓名: 肖松兴 证件名称: 证件号码: K660401 性别: 男性 证件名称: 证件号码: K660401 性别: 男性 姓名: 陈盈盈 [新增] 职务: 监事姓名: 陈宇龙 [新增] 证件号码: R789748 [新增] 职务: 董事姓名: 陈莘莘 [新增] 职务: 董事姓名: 李作火 [新增] 职务: 副总经理姓名: 肖赛香 [新增] 职务: 副总经理姓名: 肖松兴 [新增] 职务: 董事 [新增] |
10 | 2011-08-22 | 投资人(股权)变更 |
出资额:79.2
百分比:44%姓名:肖赛香 出资额:100.8 百分比:56% 姓名:陈汉生 [退出] |
出资额:79.2
百分比:44%姓名:肖赛香 出资额:100.8 百分比:56% 姓名:陈宇龙 [新增] |
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
序号 | 处罚决定日期 | 决定书文号 | 行政处罚内容 | 决定机关 |
---|---|---|---|---|
1 | 2017-01-11 | 玉环环罚字【2017】3号 | - | 县环保局 |
2 | 2016-11-08 | 玉环环罚字【2016】83号 | - | 县环保局 |
序号 | 处罚决定日期 | 决定书文号 | 处罚事由 | 处罚结果 | 决定机关 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2017-02-21 | - | 浙江龙生水产制品有限公司超标排放水污染物案 | - | - |
2 | 2017-02-04 | 玉环环罚字﹝2017﹞3号 | - | - | 县环保局 |
3 | 2016-11-08 | 玉环环罚字﹝2016﹞83号 | - | - | 县环保局 |
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
序号 | 巡查日期 | 监督发现问题 | 处理情况 | 处理意见 | 属地工商所 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2015-09-18 | - | - | 正常 | 台州市市场监督管理(工商)局 |
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
序号 | 申请日期 | 商标 | 商标名 | 注册号 | 分类 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1994-01-03 | 龙生 | 759719 | 29类-食品 |
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
序号 | 申请公布日 | 专利名称 | 申请号 | 申请公布号 | 专利类型 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |