北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 杭州锦繁置业有限公司 | 法定代表人 | 王涛 关联11家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所属行业 | 房地产业-房地产业-房地产开发经营 |
注册资本 | 200.0万人民币 | ||
登记机关 | 杭州市萧山区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2015-12-28 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91330109MA27WKHC22 |
注册号 | 330181000555123 | 组织机构代码 | MA27WKHC2 |
住址 | 浙江省杭州萧山经济技术开发区启迪路198号A-B102-406室 | ||
经营范围 | 房地产开发、经营** |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2020年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 监事 | |
2 | 董事 | |
3 | 董事 | |
4 | 董事长 | |
5 | 董事,经理 | |
6 | 董事 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无对外投资!
截止到当前日期,暂无对外投资!
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-09-06 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
企业名称: 浙江润和房产集团有限公司
百分比: **% 企业名称: 嘉兴万科房地产开发有限公司 百分比: **% 企业名称: 绍兴旭权商务信息咨询有限公司 百分比: **% 出资额: ****万 [退出] 出资额: ****万 [退出] 出资额: ****万 [退出] |
企业名称: 浙江润和房产集团有限公司
百分比: **% 企业名称: 嘉兴万科房地产开发有限公司 百分比: **% 企业名称: 绍兴旭权商务信息咨询有限公司 百分比: **% 出资额: **万 [新增] 出资额: **万 [新增] 出资额: **万 [新增] |
2 | 2024-09-06 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
15200
|
200
(-98.68%)
|
3 | 2024-09-06 | 章程备案 | ||
4 | 2024-09-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
证件号码: ******************
职位: 董事 姓名: 王小忠 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 王小忠 证件号码: ****************** 职位: 经理 姓名: 王涛 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 贲宇 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 赵海峰 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 陈杲 证件号码: ****************** 职位: 监事 证件号码:****************** 职位: 财务负责人 姓名: 彭昭萌 [退出] 姓名:章志炜 [退出] |
姓名: 王小忠
证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 王小忠 证件号码: ****************** 职位: 经理 姓名: 王涛 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 贲宇 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 赵海峰 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 陈杲 证件号码: ****************** 职位: 监事 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码:****************** 职位: 财务负责人 姓名: 黄一飞 [新增] 姓名:邱剑锋 [新增] |
5 | 2023-06-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名:彭昭萌
证件号码:****************** 职位:董事 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:王小忠 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:王小忠 证件号码:****************** 职位:经理 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:陈杲 证件号码:****************** 职位:监事 证件号码:****************** 职位:董事长 姓名:章志炜 证件号码:****************** 职位:财务负责人 姓名:汝海林 [退出] 姓名:钱建国 [退出] 姓名:黄晴波 [退出] |
姓名:彭昭萌
证件号码:****************** 职位:董事 姓名:王小忠 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:王小忠 证件号码:****************** 职位:经理 证件号码:****************** 职位:董事长 证件号码:****************** 职位:董事 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:陈杲 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:章志炜 证件号码:****************** 职位:财务负责人 姓名:王涛 [新增] 姓名:贲宇 [新增] 姓名:赵海峰 [新增] |
6 | 2023-06-28 | 负责人变更 |
黄晴波
[退出]
|
王涛
[新增]
|
7 | 2020-06-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名: 汝海林
证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 王小忠 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 王小忠 证件号码: ****************** 职位: 经理 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 钱建国 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 陈杲 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 黄晴波 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 薛嵩岳 [退出] |
证件号码: ******************
职位: 董事 姓名: 汝海林 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 王小忠 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 王小忠 证件号码: ****************** 职位: 经理 姓名: 钱建国 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 陈杲 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 黄晴波 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 彭昭萌 [新增] |
8 | 2019-11-21 | 法定代表人变更 |
黄慧敏
[退出]
|
黄晴波
[新增]
|
9 | 2019-11-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名: 汝海林
证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 王小忠 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 王小忠 证件号码: ****************** 职位: 经理 姓名: 薛嵩岳 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 陈杲 证件号码: ****************** 职位: 监事 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 黄晴波 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 黄慧敏 [退出] |
姓名: 汝海林
证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 王小忠 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 王小忠 证件号码: ****************** 职位: 经理 姓名: 薛嵩岳 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 陈杲 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 黄晴波 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 钱建国 [新增] |
10 | 2018-11-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
证件号码: ******************
证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 王小忠 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 职位: 经理 姓名: 薛嵩岳 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 姓名: 吴军 [退出] 职位: 监事 姓名: 汝海林 [退出] 职位: 董事 姓名: 胡凯 [退出] 职位: 董事 姓名: 鲁斌成 [退出] 职位: 董事 姓名: 黄慧敏 [退出] 职位: 董事长 [退出] |
证件号码: ******************
职位: 董事 姓名: 王小忠 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 王小忠 证件号码: ****************** 职位: 经理 姓名: 薛嵩岳 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 姓名: 汝海林 [新增] 职位: 董事 姓名: 陈杲 [新增] 职位: 监事 姓名: 黄慧敏 [新增] 职位: 董事长 姓名: 黄晴波 [新增] 职位: 董事 [新增] |
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
序号 | 处罚决定日期 | 决定书文号 | 行政处罚内容 | 决定机关 |
---|---|---|---|---|
1 | 2020-07-21 | 杭税一稽罚[2020]156 | - | 杭州市税务局 |
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
序号 | 巡查日期 | 监督发现问题 | 处理情况 | 处理意见 | 属地工商所 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2016-11-02 | - | - | 正常 | 萧山局 |
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |