北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 嘉兴港安通公共管廊有限公司 | 法定代表人 | 夏帅 关联7家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司(外商投资企业与内资合资) | 所属行业 | 建筑业-土木工程建筑业-架线和管道工程建筑-管道工程建筑 |
注册资本 | 1453.6433万人民币 | ||
登记机关 | 嘉兴市市场监督局港区分局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2014-07-08 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 913304003074449176 |
注册号 | 330405000020403 | 组织机构代码 | 307444917 |
住址 | 浙江省嘉兴市乍浦镇沪杭路351号东大楼五楼西面第一间 | ||
经营范围 | 公共管廊建设、经营、租赁与管理。 |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2020年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事 | |
2 | 董事 | |
3 | 董事长 | |
4 | 董事 | |
5 | 监事 | |
6 | 监事 | |
7 | 董事兼总经理 | |
8 | 监事 | |
9 | 董事 | |
10 | 董事 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无对外投资!
截止到当前日期,暂无对外投资!
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-08-23 | 章程备案 |
增加党章内容,重新制定了新章程[新增]
|
|
2 | 2024-08-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
证件号码: ******************
职位: 监事会主席 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 夏帅 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 宋建平 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 朱炜 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 李林 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 杨军 证件号码: ****************** 职位: 监事 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 沈亚林 证件号码: ****************** 职位: 董事兼总经理 姓名: 沈建 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 监事 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 陈江江 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 黄奕 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名:吴晓宇 证件号码:****************** 职位: 财务负责人 姓名: 何美英 [退出] 姓名: 俞玫 [退出] 姓名: 杨卫国 [退出] 姓名: 王井武 [退出] 姓名: 盛永春 [退出] |
证件号码: ******************
职位: 董事 姓名: 夏帅 证件号码: ****************** 职位: 董事长 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 宋建平 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 朱炜 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 李林 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 杨军 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 沈亚林 证件号码: ****************** 职位: 董事兼总经理 姓名: 沈建 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 监事会主席 证件号码: ****************** 职位: 监事 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 陈江江 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 黄奕 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名:吴晓宇 证件号码:****************** 职位: 财务负责人 姓名: 全彬 [新增] 姓名: 孙涛 [新增] 姓名: 沈杰 [新增] 姓名: 胡海滨 [新增] 姓名: 陆燕 [新增] |
3 | 2022-08-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名:何美英
证件号码:****************** 职位:监事会主席 姓名:俞玫 证件号码:****************** 职位:监事 证件号码:****************** 姓名:夏帅 证件号码:****************** 职位:董事长 姓名:宋建平 证件号码:****************** 职位:董事 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:朱炜 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:杨军 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:杨卫国 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:沈亚林 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:沈建 证件号码:****************** 职位:董事 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:盛永春 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:陈江江 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:黄奕 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:吴晓宇 证件号码:****************** 职位:财务负责人 姓名:吴儒宗 [退出] 职位:总经理 [退出] 姓名:张玉梅 [退出] 姓名:牛瑛山 [退出] |
姓名:何美英
证件号码:****************** 职位:监事会主席 姓名:俞玫 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:夏帅 证件号码:****************** 职位:董事长 姓名:宋建平 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:朱炜 证件号码:****************** 职位:董事 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:杨军 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:杨卫国 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:沈亚林 证件号码:****************** 姓名:沈建 证件号码:****************** 职位:董事 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:盛永春 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:陈江江 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:黄奕 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:吴晓宇 证件号码:****************** 职位:财务负责人 姓名:李林 [新增] 职位:董事兼总经理 [新增] 姓名:王井武 [新增] |
4 | 2022-08-18 | 工商登记联络员备案 |
原联络员姓名:边高飞
[退出]
原联络员固定电话: [退出] 原联络员移动电话:*********** [退出] 原联络员电子邮箱: [退出] 原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证 [退出] 原联络人员证件号码:****************** [退出] |
现联络员姓名:杨晓东
[新增]
现联络员固定电话: [新增] 现联络员移动电话:*********** [新增] 现联络员电子邮箱: [新增] 现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证 [新增] 现联络人员证件号码:****************** [新增] |
5 | 2021-09-27 | 负责人变更 |
吴儒宗
[退出]
|
夏帅
[新增]
|
6 | 2021-09-27 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
出资额: ***.****万
百分比: **.**% 企业名称: 浙江乍浦美福码头仓储有限公司 出资额: ***万 百分比: **.**% 企业名称: 嘉兴石化有限公司 出资额: ***.****万 百分比: **.**% 企业名称: 三江化工有限公司 出资额: ***万 百分比: *.**% 企业名称: 嘉兴兴港热网有限公司 出资额: **万 百分比: *.**% 企业名称: 浙江嘉兴港口服务有限公司 [退出] |
出资额: ***.****万
百分比: **.**% 企业名称: 浙江乍浦美福码头仓储有限公司 出资额: ***万 百分比: **.**% 企业名称: 嘉兴石化有限公司 出资额: ***.****万 百分比: **.**% 企业名称: 三江化工有限公司 出资额: ***万 百分比: *.**% 企业名称: 嘉兴兴港热网有限公司 出资额: **万 百分比: *.**% 企业名称: 浙江嘉兴港口服务集团有限公司 [新增] |
7 | 2021-09-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名: 何美英
证件号码: ****************** 职位: 监事会主席 姓名: 俞玫 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 吴儒宗 证件号码: ****************** 职位: 总经理 姓名: 吴儒宗 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 宋建平 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 张玉梅 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 朱炜 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 杨军 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 杨卫国 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 沈建 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 牛瑛山 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 陈江江 证件号码: ****************** 职位: 监事 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 张水英 [退出] 姓名: 陈振华 [退出] 姓名: 顾冬林 [退出] |
姓名: 何美英
证件号码: ****************** 职位: 监事会主席 姓名: 俞玫 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 吴儒宗 证件号码: ****************** 职位: 总经理 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 宋建平 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 张玉梅 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 朱炜 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 杨军 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 杨卫国 证件号码: ****************** 职位: 监事 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 沈建 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 牛瑛山 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 陈江江 证件号码: ****************** 职位: 监事 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 夏帅 [新增] 姓名: 沈亚林 [新增] 姓名: 盛永春 [新增] 姓名: 黄奕 [新增] |
8 | 2020-04-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名: 何美英
证件号码: ****************** 职位: 监事会主席 姓名: 俞 [退出] |
姓名: 何美英
证件号码: ****************** 职位: 监事会主席 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 姓名: 俞玫 [新增] 职位: 监事 [新增] 姓名: 吴儒宗 [新增] 职位: 总经理 [新增] 姓名: 吴儒宗 [新增] 职位: 董事长 [新增] 姓名: 宋建平 [新增] 证件号码: ************* [新增] |
9 | 2020-04-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名: 何美英
证件号码: ****************** 职位: 监事会主席 姓名: 俞玫 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 吴儒宗 证件号码: ****************** 职位: 总经理 姓名: 吴儒宗 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 宋建平 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 张水英 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 张玉梅 证件号码: ****************** 职位: 监事 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 朱炜 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 杨军 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 杨卫国 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 沈建 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 牛瑛山 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 陈振华 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 陈江江 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 彭叶飞 [退出] |
姓名: 何美英
证件号码: ****************** 职位: 监事会主席 姓名: 俞玫 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 吴儒宗 证件号码: ****************** 职位: 总经理 姓名: 吴儒宗 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 宋建平 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 张水英 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 张玉梅 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 朱炜 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 杨军 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 杨卫国 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 沈建 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 牛瑛山 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 陈振华 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 陈江江 证件号码: ****************** 职位: 监事 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 顾冬林 [新增] |
10 | 2018-11-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名: 何美英
证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 职位: 总经理 姓名: 吴儒宗 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 宋建平 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 张水英 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 杨军 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 杨卫国 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 沈建 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 陈振华 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 陈江江 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 吴儒宗 [退出] 职位: 董事 姓名: 吴儒宗 [退出] 职位: 监事 姓名: 张水英 [退出] 职位: 执行监事 姓名: 张玉梅 [退出] 职位: 监事 姓名: 朱炜 [退出] 职位: 监事 姓名: 沈杰 [退出] 职位: 董事 姓名: 沈联方 [退出] 职位: 监事 姓名: 顾丽静 [退出] 职位: 董事 [退出] |
姓名: 何美英
证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 职位: 总经理 姓名: 吴儒宗 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 宋建平 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 张水英 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 杨军 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 杨卫国 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 沈建 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 陈振华 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 陈江江 证件号码: ****************** 职位: 监事会主席 姓名: 俞玫 [新增] 职位: 监事 姓名: 吴儒宗 [新增] 职位: 董事 姓名: 张玉梅 [新增] 职位: 监事 姓名: 彭叶飞 [新增] 职位: 董事 姓名: 朱炜 [新增] 职位: 董事 姓名: 牛瑛山 [新增] 职位: 监事 [新增] |
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
序号 | 登记日期 | 登记编号 | 出质人 | 质权人 | 状态 | 出质股权数额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2016-01-13 | (嘉工商)股质登记设字[2016]第002号 | 嘉兴市泽华仓储有限公司 | 北京圣正源路桥工程有限公司 | 6 | 156.781700万元 |
2 | 2016-01-13 | (嘉工商)股质登记设字[2016]第002号 | 嘉兴市泽华仓储有限公司 | 北京圣正源路桥工程有限公司 | 6 | 156.7817 |
3 | 2016-01-13 | - | - | 北京圣正源路桥工程有限公司 | - | - |
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 浙江圣加工程管理咨询有限公司关于海盐经济开发区公共管廊运维服务项目的采购结果公告 | 中标方 | 2024-07-23 | 详情 |
2 | 嘉兴港安通公共管廊有限公司管廊巡检、除草事务外包项目(2024-2026年度)中标结果公告(其他非政府采购项目) | 招标方 | 2023-12-19 | 详情 |
3 | 嘉兴市乍浦港口经营有限公司乍浦港区公共管廊委托管理服务项目(2024年-2026年)第二次中标结果公告 | 中标方 | 2023-12-07 | 详情 |
4 | 嘉兴港安通公共管廊有限公司管廊巡检、除草事务外包项目(2024-2026年度)公开招标公告(其他非政府采购项目) | 招标方 | 2023-11-27 | 详情 |
5 | 嘉兴港安通公共管廊有限公司富港路管廊套建项目合同信息 | 招标方 | 2023-03-09 | 详情 |
6 | 嘉兴港安通公共管廊有限公司富港路管廊套建项目 | 招标方 | 2022-03-19 | 详情 |
7 | 型材采购合同任务招标结果 | 竞标方 | 2022-01-04 | 详情 |
8 | 嘉兴港安通公共管廊有限公司富港路管廊套建项目钢材采购任务中标公示 | 竞标方 | 2021-10-15 | 详情 |
9 | 中标公示嘉兴港安通公共管廊有限公司富港路管廊套建项目安全设施工程 | 招标方 | 2021-10-14 | 详情 |
10 | 【中标公示】嘉兴港安通公共管廊有限公司富港路管廊套建项目安全设施工程 | 招标方 | 2021-10-14 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |