北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 浙江多凌置业股份有限公司 | 法定代表人 | 沈宠根 关联12家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) | 所属行业 | 房地产业-房地产业-房地产开发经营-房地产开发经营 |
注册资本 | 10000.0万人民币 | ||
登记机关 | 浙江省市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2003-10-21 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | 0人 | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91330000733790425C |
注册号 | 330000000041423 | 组织机构代码 | 733790425 |
住址 | 浙江嘉兴市乍浦港区南湾北路16号 | ||
经营范围 | 房地产开发经营。 |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事 | |
2 | 董事 | |
3 | 董事长 | |
4 | 董事 | |
5 | 监事 | |
6 | 董事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 沈宠根 共有12家公司 | 100.0% | 500.0万人民币 | 2003-04-07 | |
2 | 沈宠根 共有12家公司 | 100.0% | 50.0万人民币 | 2004-01-07 | |
3 | 黄在奎 共有2家公司 | 43.0% | 430.0万人民币 | 2003-03-25 | |
4 | 王其林 共有2家公司 | 25.0% | 250.0万人民币 | 2003-05-19 | |
5 | 周四康 共有7家公司 | 12.0% | 1200.0万人民币 | 2004-05-28 | |
6 | 何士明 共有6家公司 | 10.75% | 21.5万人民币 | 2007-03-08 |
登录即可免费查看!
序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|
1 |
沈宠根
他有 12家公司 |
2003-04-07 | 在营 |
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2019-08-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名: 张余林
证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 徐亚华 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 杨独林 证件号码: *************** 职位: 监事 姓名: 沈宠根 证件号码: ****************** 职位: 董事长 证件号码: *************** 职位: 董事 姓名: 马向健 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 王孝宗 [退出] |
姓名: 张余林
证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 徐亚华 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 杨独林 证件号码: *************** 职位: 监事 姓名: 沈宠根 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 马向健 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 方琴 [新增] |
2 | 2016-04-29 | 其他事项备案 |
注册号:***************组织机构代码证:*********
[退出]
|
统一社会信用代码:*****************C
[新增]
|
3 | 2016-04-29 | 一照一码升级 |
***************
7337904
25
|
***************25
C
|
4 | 2016-04-29 | - |
注册号:********41423组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********90425C
|
5 | 2009-07-21 | 换照 |
注册号:3300001010133
|
***************
|
6 | 2009-07-20 | 法定代表人变更 |
沈志根
[退出]
|
沈宠根
[新增]
|
7 | 2009-07-20 | 法定代表人变更 |
证件名称:
证件号码: ****1 性别: 男性 证件名称: 证件号码: ****3 性别: 男性 职务: 监事姓名: 张余林 证件名称: 证件号码: ****1 性别: 男性 姓名: 沈志根 [退出] 职务: 董事长姓名: 杨独林 [退出] 职务: 总经理 [退出] |
证件名称:
性别: 男性 证件名称: 证件号码: ****1 性别: 男性 证件名称: 证件号码: ****1 性别: 男性 证件名称: 证件名称: 证件号码: ****3 性别: 男性 职务: 监事姓名: 张余林 证件名称: 证件号码: ****1 性别: 男性 姓名: 马向健 [新增] 证件号码: ****2 [新增] 职务: 董事姓名: 沈宠根 [新增] 职务: 董事长姓名: 王孝宗 [新增] 职务: 董事姓名: 徐亚华 [新增] 证件号码: ****X [新增] 性别: 女性 [新增] 职务: 董事姓名: 杨独林 [新增] 职务: 董事 [新增] |
8 | 2009-07-20 | 负责人变更 |
证件名称:
证件号码: 330422************ 性别: 男性 证件名称: 证件号码: 330422************ 性别: 男性 职务: 监事姓名: 张余林 证件名称: 证件号码: 330422************ 性别: 男性 姓名: 沈志根 [退出] 职务: 董事长姓名: 杨独林 [退出] 职务: 总经理 [退出] |
证件名称:
证件号码: 330422************ 性别: 男性 证件名称: 性别: 男性 证件名称: 证件号码: 330422************ 性别: 男性 证件名称: 证件号码: 330422************ 证件名称: 证件号码: 330422************ 性别: 男性 职务: 监事姓名: 张余林 证件名称: 证件号码: 330422************ 性别: 男性 姓名: 马向健 [新增] 职务: 董事姓名: 沈宠根 [新增] 证件号码: 310113************ [新增] 职务: 董事长姓名: 王孝宗 [新增] 职务: 董事姓名: 徐亚华 [新增] 性别: 女性 [新增] 职务: 董事姓名: 杨独林 [新增] 职务: 董事 [新增] |
9 | 2009-07-20 | 法定代表人变更 |
证件名称:
证件号码: *************** 性别: 男性 证件名称: 证件号码: *************** 性别: 男性 职务: 监事姓名: 张余林 证件名称: 证件号码: ****************** 性别: 男性 姓名: 沈志根 [退出] 职务: 董事长姓名: 杨独林 [退出] 职务: 总经理 [退出] |
证件名称:
证件号码: ****************** 性别: 男性 证件名称: 证件号码: ****************** 性别: 男性 证件名称: 证件号码: *************** 性别: 男性 证件名称: 证件号码: ****************** 证件名称: 证件号码: *************** 性别: 男性 职务: 监事姓名: 张余林 证件名称: 证件号码: ****************** 性别: 男性 姓名: 马向健 [新增] 职务: 董事姓名: 沈宠根 [新增] 职务: 董事长姓名: 王孝宗 [新增] 职务: 董事姓名: 徐亚华 [新增] 性别: 女性 [新增] 职务: 董事姓名: 杨独林 [新增] 职务: 董事 [新增] |
10 | 2007-06-25 | 投资人(股权)变更 |
姓名:干亚玲
出资额:200 百分比:2%姓名:徐亚华 出资额:300 百分比:3%姓名:张余林 出资额:2100 百分比:21%姓名:沈志根 出资额:2300 出资额:5100 百分比:51% 法人性质:企业法人 百分比:23%企业名称:浙江多凌控股集团有限公司 [退出] |
姓名:干亚玲
出资额:200 百分比:2%姓名:徐亚华 出资额:300 百分比:3%姓名:张余林 出资额:2100 百分比:21%姓名:沈志根 出资额:2300 出资额:5100 百分比:51% 法人性质:企业法人 百分比:23%企业名称:多凌控股集团有限公司 [新增] |
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
序号 | 申请日期 | 商标 | 商标名 | 注册号 | 分类 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2003-10-22 | 多凌房产DUOLING | 948D9728B7F00D49 | 37类-建筑修理 | |
2 | 2003-10-22 | 多凌房产 | 3764513 | 37类-建筑修理 |
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |