北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:网新资本管理有限公司原名为浙江网新创业投资有限公司,隶属于浙大网新集团。 ...更多
公司名称 | 网新资本管理有限公司 | 法定代表人 | 赵建 关联26家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | 浙江日升昌科技风险投资有限公司,浙江网新创业投资有限公司,浙江网新创业投资有限责任公司,浙江网新科技风险投资有限公司 | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所属行业 | 租赁和商务服务业-商务服务业-组织管理服务-投资与资产管理 |
注册资本 | 5000.0万人民币 | ||
登记机关 | 浙江省市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2004-01-13 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91330000758067137Y |
注册号 | 330000000039543 | 组织机构代码 | 758067137 |
住址 | 杭州市天目山路226号15楼 | ||
经营范围 | 科技风险投资,企业投资、融资咨询服务(不含证券、期货咨询),企业经营管理咨询服务,企业资产管理服务。 |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2020年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 副董事长 | |
2 | 董事长 | |
3 | 董事兼总经理 | |
4 | 监事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 戴文华 共有11家公司 | 100.0% | 200.0万人民币 | 2010-11-12 | |
2 | 陈越明 共有20家公司 | 70.0% | 7000.0万人民币 | 2005-05-10 | |
3 | 邱昕夕 共有16家公司 | 65.0% | 650.0万人民币 | 2006-05-31 | |
4 | 来伟明 共有16家公司 | 30.0% | 60.0万人民币 | 2008-09-17 | |
5 | 潘丽春 共有20家公司 | 25.0% | 125.0万人民币 | 2010-10-14 | |
6 | 刘琼 共有16家公司 | 18.18% | 267.9062万人民币 | 2012-03-02 | |
7 | 朱如钢 共有9家公司 | 10.0% | 200.0万人民币 | 2007-06-06 | |
8 | 赵建 共有26家公司 | 8.0% | 80.0万人民币 | 2017-12-29 | |
9 | 赵建 共有26家公司 | - | - | 2001-06-06 |
登录即可免费查看!
序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|
1 |
戴文华
他有 11家公司 |
2010-11-12 | 注销 |
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2016-03-16 | 其他事项备案 |
注册号:***************组织机构代码证:*********
[退出]
|
统一社会信用代码:*****************Y
[新增]
|
2 | 2016-03-16 | - |
注册号:********39543组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********67137Y
|
3 | 2016-03-16 | 执行合伙企业事务的合伙人 |
***************
7580671
37
|
***************37
Y
|
4 | 2009-06-08 | 名称变更 |
浙江网新创业投资有限责任公司
|
网新资本管理有限公司
|
5 | 2009-06-08 | 106 |
注册号:3300001010331
|
***************
|
6 | 2007-04-28 | 董事备案 |
赵建
史烈 潘丽春 陈越明 赵建 |
赵建
史烈 潘丽春 陈越明 |
7 | 2007-03-22 | 负责人变更 |
证件名称:
证件号码: 330106************ 性别: 男 职务: 董事姓名: 史烈 证件名称: 证件号码: 330106************ 性别: 男 证件名称: 性别: 男 证件名称: 证件号码: 330106************ 性别: 男 职务: 董事长姓名: 赵建 证件名称: 证件号码: 330106************ 性别: 男 职务: 总经理 姓名: 陈纯 [退出] 职务: 董事姓名: 孙坚华 [退出] 证件号码: 330103************ [退出] 职务: 监事姓名: 赵建 [退出] |
证件名称:
证件名称: 职务: 董事姓名: 史烈 证件名称: 证件号码: 330106************ 性别: 男 证件名称: 证件号码: 330106************ 性别: 男 职务: 董事长姓名: 赵建 证件名称: 证件号码: 330106************ 性别: 男 职务: 总经理 姓名: 陈越明 [新增] 证件号码: 330602************ [新增] 性别: 女 [新增] 职务: 监事姓名: 潘丽春 [新增] 证件号码: 120104************ [新增] 性别: 女 [新增] 职务: 副董事长姓名: 赵建 [新增] |
8 | 2007-03-22 | 名称变更 |
浙江网新
科技风险
投资有限公司
|
浙江网新
创业
投资有限公司
|
9 | 2007-03-22 | 住所变更 |
住所:杭州市
曙光路15号2幢C12楼;邮政编码:;电话:87950588-326
|
住所:杭州市
天目山路226号15楼;邮政编码:;电话:87950588-326
|
10 | 2007-03-22 | 企业类型变更 |
有限责任公司(外商投资企业法人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |