北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:北京金海贝资产管理中心(有限合伙)主营业务包括创业投资、股权投资、证券投资、财富管理。坚持以客户需求为导向,提供全方位、综合性、专业化的持续金融服务将是公司立足根本与唯一目标。 ...更多
公司名称 | 北京金海贝资产管理中心(有限合伙) | 执行事务合伙人 | 张蓉、王振渊、程洁 关联1家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限合伙企业 | 所属行业 | 租赁和商务服务业-商务服务业-组织管理服务-投资与资产管理 |
注册资本 | 4000.0万人民币 | ||
登记机关 | 北京市朝阳区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2014-08-20 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 911101053067136520 |
注册号 | 110105017758241 | 组织机构代码 | 306713652 |
住址 | 北京市朝阳区水岸南街16号楼4层412 | ||
经营范围 | 资产管理;投资管理;投资咨询;企业管理;基础软件服务;技术推广服务;会议服务;承办展览展示活动。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;下期出资时间为2051年05月10日;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
序号 | 股东名 | 持股比例 | 认缴出资额 |
---|---|---|---|
1 |
林
林伟良
|
*** | *** |
2 |
张
张明
|
*** | *** |
3 |
邵
邵慧玉
|
*** | *** |
4 |
戴
戴琼
|
*** | *** |
5 |
赵
赵江巍
|
*** | *** |
6 |
高
高华
|
*** | *** |
7 |
林
林群飞
|
*** | *** |
8 |
袁
袁芳
|
*** | *** |
9 |
陈
陈怀奎
|
*** | *** |
10 |
由
由大卫
|
*** | *** |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 李艳 共有2家公司 | 45.0% | 90.0万人民币 | 2015-02-17 | |
2 | 邵苏 共有4家公司 | 11.52% | 16.0万人民币 | 2014-07-21 | |
3 | 柯均 共有14家公司 | 7.0% | 7.0万人民币 | 2019-09-19 | |
4 | 汪晓超 共有8家公司 | 3.22% | 17.55万人民币 | 2014-12-10 | |
5 | 王雨亭 共有4家公司 | 1.94% | 17.5365万人民币 | 2015-09-01 | |
6 | 徐淼锋 共有16家公司 | - | - | 2015-05-25 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2022-08-09 | 投资人(股权)变更 |
陈怀奎
自然人股东 自然人股东 程洁 自然人股东 戴琼 自然人股东 高华 自然人股东 林群飞 自然人股东 林伟良 自然人股东 邵慧玉 自然人股东 涂根平 自然人股东 王振渊 自然人股东 由大卫 自然人股东 袁芳 自然人股东 张明 自然人股东 张蓉 自然人股东 赵江巍 自然人股东 陈学军 [退出] |
陈怀奎
自然人股东 程洁 自然人股东 戴琼 自然人股东 高华 自然人股东 林群飞 自然人股东 林伟良 自然人股东 邵慧玉 自然人股东 涂根平 自然人股东 王振渊 自然人股东 由大卫 自然人股东 袁芳 自然人股东 张明 自然人股东 张蓉 自然人股东 赵江巍 自然人股东 |
2 | 2021-08-30 | 投资人(股权)变更 |
陈怀奎
自然人股东 陈学军 自然人股东 程洁 自然人股东 戴琼 自然人股东 高华 自然人股东 林群飞 自然人股东 林伟良 自然人股东 邵慧玉 自然人股东 涂根平 自然人股东 自然人股东 王振渊 自然人股东 由大卫 自然人股东 袁芳 自然人股东 张明 自然人股东 张蓉 自然人股东 赵江巍 自然人股东 王晓冰 [退出] |
陈怀奎
自然人股东 陈学军 自然人股东 程洁 自然人股东 戴琼 自然人股东 高华 自然人股东 林群飞 自然人股东 林伟良 自然人股东 邵慧玉 自然人股东 涂根平 自然人股东 王振渊 自然人股东 由大卫 自然人股东 袁芳 自然人股东 张明 自然人股东 张蓉 自然人股东 赵江巍 自然人股东 |
3 | 2021-08-30 | 法定代表人 |
程洁
|
程洁
张蓉 [新增] 王振渊 [新增] |
4 | 2018-08-14 | 认缴的出资额,认缴的出资时间,认缴的出资方式,投资人 |
林伟良,700万,自然人股东
张明,330万,自然人股东 高华,300万,自然人股东 林群飞,300万,自然人股东 袁芳,300万,自然人股东 由大卫,300万,自然人股东 陈怀奎,300万,自然人股东 邵慧玉,300万,自然人股东 赵江巍,300万,自然人股东 戴琼,300万,自然人股东 程洁,175万,自然人股东 张蓉,145万,自然人股东 王振渊,100万,自然人股东 陈学军,75万,自然人股东 涂根平,45万,自然人股东 王晓冰,30万,自然人股东 黄岩春,300万,自然人股东 [退出] |
林伟良,700万,自然人股东
张明,330万,自然人股东 林群飞,300万,自然人股东 邵慧玉,300万,自然人股东 陈怀奎,300万,自然人股东 袁芳,300万,自然人股东 由大卫,300万,自然人股东 赵江巍,300万,自然人股东 高华,300万,自然人股东 戴琼,300万,自然人股东 程洁,175万,自然人股东 张蓉,145万,自然人股东 王振渊,100万,自然人股东 陈学军,75万,自然人股东 涂根平,45万,自然人股东 王晓冰,30万,自然人股东 |
5 | 2018-08-14 | 认缴的出资额,认缴的出资方式,认缴的出资时间,投资人 |
1 林伟良 自然人股东2 张明 自然人股东3
高华
自然人股东4
林群飞
自然人股东5
袁芳
自然人股东6
由大卫
自然人股东7
黄岩春
自然人股东8
陈怀奎
自然人股东9
邵慧玉
自然人股东10
赵江巍
自然人股东11
戴琼
自然人股东12
程洁
自然人股东13
张蓉
自然人股东14
王振渊
自然人股东15
陈学军
自然人股东16
涂根平
自然人股东
17 王晓冰 自然人股东
|
1 林伟良 自然人股东2 张明 自然人股东3
林群飞
自然人股东4
邵慧玉
自然人股东5
陈怀奎
自然人股东6
袁芳
自然人股东7
由大卫
自然人股东8
赵江巍
自然人股东9
高华
自然人股东10
戴琼
自然人股东11
程洁
自然人股东12
张蓉
自然人股东13
王振渊
自然人股东14
陈学军
自然人股东15
涂根平
自然人股东16
王晓冰
自然人股东
|
6 | 2018-08-14 | 注册资本 |
4300万
|
4000万
(-6.98%)
|
7 | 2018-08-14 | 认缴的出资额,认缴的出资时间,认缴的出资方式,投资人 |
林伟良,自然人股东
张明,自然人股东 高华,自然人股东 林群飞,自然人股东 袁芳,自然人股东 由大卫,自然人股东 陈怀奎,自然人股东 邵慧玉,自然人股东 赵江巍,自然人股东 戴琼,自然人股东 程洁,自然人股东 张蓉,自然人股东 王振渊,自然人股东 陈学军,自然人股东 涂根平,自然人股东 王晓冰,自然人股东 黄岩春,自然人股东 [退出] |
林伟良,自然人股东
张明,自然人股东 林群飞,自然人股东 邵慧玉,自然人股东 陈怀奎,自然人股东 袁芳,自然人股东 由大卫,自然人股东 赵江巍,自然人股东 高华,自然人股东 戴琼,自然人股东 程洁,自然人股东 张蓉,自然人股东 王振渊,自然人股东 陈学军,自然人股东 涂根平,自然人股东 王晓冰,自然人股东 |
8 | 2018-08-14 | 注册资本 |
4300万元
|
4000万元
(-6.98%)
|
9 | 2018-08-14 | 认缴的出资额 |
陈怀奎,自然人股东,陈学军,自然人股东,程洁,自然人股东,戴琼,自然人股东,高华
,自然人股东,黄岩春
,自然人股东,林群飞,自然人股东,林伟良,自然人股东,邵慧玉,自然人股东,涂根平,自然人股东,王晓冰,自然人股东,王振渊,自然人股东,由大卫,自然人股东,袁芳,自然人股东,张明,自然人股东,张蓉,自然人股东,赵江巍,自然人股东
|
陈怀奎,自然人股东,陈学军,自然人股东,程洁,自然人股东,戴琼,自然人股东,高华,自然人股东,林群飞,自然人股东,林伟良,自然人股东,邵慧玉,自然人股东,涂根平,自然人股东,王晓冰,自然人股东,王振渊,自然人股东,由大卫,自然人股东,袁芳,自然人股东,张明,自然人股东,张蓉,自然人股东,赵江巍,自然人股东
|
10 | 2017-07-24 | 住所变更 |
北京市朝阳区
农展南路5号12层1201内12356
|
北京市朝阳区
水岸南街16号楼4层412
|
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |