北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 太仓长三角股权投资中心(有限合伙) | 执行事务合伙人 | 太仓博纳世资产管理有限公司 关联1家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限合伙企业 | 所属行业 | 租赁和商务服务业-商务服务业-组织管理服务 |
注册资本 | 30100.0万人民币 | ||
登记机关 | 太仓市行政审批局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2011-05-25 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91320500576665080G |
注册号 | 320500000074484 | 组织机构代码 | 576665080 |
住址 | 太仓市浮桥镇港口开发区陆公路1号6号楼308室 | ||
经营范围 | 股权投资、投资管理、投资咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准的方可开展经营活动) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2020年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
8 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
序号 | 股东名 | 持股比例 | 认缴出资额 |
---|---|---|---|
1 | *** | *** | |
2 |
殷
殷轶
|
*** | *** |
3 |
苏
苏阿平
|
*** | *** |
4 |
吕
吕水兴
|
*** | *** |
5 | *** | *** | |
6 | *** | *** | |
7 |
王
王菁
|
*** | *** |
8 |
朱
朱永琪
|
*** | *** |
9 |
石
石晓娴
|
*** | *** |
10 | *** | *** |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 王兴利 共有10家公司 | 4.26% | 1461.0万人民币 | 2009-05-05 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2021-03-18 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
太仓博纳世资产管理有限公司
袁惠芳 王菁 石晓娴 殷轶 陈琦 高庆锋 苏州元利行投资有限公司 苏阿平 张超 万解平 胡军 黄世平 沈玉飞 沈长根 翟青 雷蕾 吕水兴 朱伟平 薛炯 钱玉林 包芝霞 太仓市水务集团有限公司 顾清 吴晓刚 上海博纳时投资中心(有限合伙) 顾乐静 杨康乐 上海古美盛合创业投资中心(有限合伙) 苏州工业园区盛世鸿宇投资中心(有限合伙) 上海盛清创业投资中心(有限合伙) 叶健 朱永琪 苏州兑鼎信息咨询有限公司 周永华 [退出] 陈鸿芝 [退出] 许仕良 [退出] |
太仓博纳世资产管理有限公司
袁惠芳 王菁 石晓娴 殷轶 陈琦 高庆锋 苏州元利行投资有限公司 苏阿平 张超 万解平 胡军 黄世平 沈玉飞 沈长根 翟青 雷蕾 吕水兴 朱伟平 薛炯 钱玉林 包芝霞 太仓市水务集团有限公司 顾清 吴晓刚 上海博纳时投资中心(有限合伙) 顾乐静 杨康乐 上海古美盛合创业投资中心(有限合伙) 苏州工业园区盛世鸿宇投资中心(有限合伙) 上海盛清创业投资中心(有限合伙) 叶健 朱永琪 苏州兑鼎信息咨询有限公司 |
2 | 2021-03-18 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
202
1
-05-24
|
202
6
-05-24
|
3 | 2020-04-07 | 驻在地址变更 |
太仓市
太仓港港口开发区行政服务中心16层
|
太仓市
浮桥镇港口开发区陆公路1号6号楼308室
|
4 | 2018-12-07 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
太仓博纳世资产管理有限公司
袁惠芳 王菁 周永华 石晓娴 殷轶 陈琦 高庆锋 苏州元利行投资有限公司 苏阿平 张超 万解平 胡军 黄世平 沈玉飞 沈长根 陈鸿芝 许仕良 翟青 雷蕾 吕水兴 朱伟平 薛炯 钱玉林 包芝霞 顾清 吴晓刚 上海博纳时投资中心(有限合伙) 顾乐静 杨康乐 上海古美盛合创业投资中心(有限合伙) 苏州工业园区盛世鸿宇投资中心(有限合伙) 上海盛清创业投资中心(有限合伙) 叶健 陈卫良 [退出] 陆建荣 [退出] 王秀华 [退出] 太仓市水处理有限责任公司 [退出] 李福根 [退出] |
太仓博纳世资产管理有限公司
袁惠芳 王菁 周永华 石晓娴 殷轶 陈琦 高庆锋 苏州元利行投资有限公司 苏阿平 张超 万解平 胡军 黄世平 沈玉飞 沈长根 陈鸿芝 许仕良 翟青 雷蕾 吕水兴 朱伟平 薛炯 钱玉林 包芝霞 顾清 吴晓刚 上海博纳时投资中心(有限合伙) 顾乐静 杨康乐 上海古美盛合创业投资中心(有限合伙) 苏州工业园区盛世鸿宇投资中心(有限合伙) 上海盛清创业投资中心(有限合伙) 叶健 太仓市水务集团有限公司 [新增] 朱永琪 [新增] 苏州兑鼎信息咨询有限公司 [新增] |
5 | 2017-05-26 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
201
7
-05-24
|
20
2
1-05-24
|
6 | 2016-05-12 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
太仓博纳世资产管理有限公司
袁惠芳 王菁 周永华 石晓娴 陈卫良 陆建荣 殷轶 陈琦 高庆锋 方欢胜 苏阿平 张超 万解平 宋志勤 黄世平 沈玉飞 沈长根 陈鸿芝 许仕良 翟青 雷蕾 吕水兴 朱伟平 薛炯 王秀华 钱玉林 包芝霞 太仓市水处理有限责任公司 顾清 吴晓刚 上海博纳时投资中心(有限合伙) 李福根 顾乐静 练武 [退出] 上海诺耘投资管理有限公司 [退出] 汪义方 [退出] |
太仓博纳世资产管理有限公司
袁惠芳 王菁 周永华 石晓娴 陈卫良 陆建荣 殷轶 陈琦 高庆锋 方欢胜 苏阿平 张超 万解平 宋志勤 黄世平 沈玉飞 沈长根 陈鸿芝 许仕良 翟青 雷蕾 吕水兴 朱伟平 薛炯 王秀华 钱玉林 包芝霞 太仓市水处理有限责任公司 顾清 吴晓刚 上海博纳时投资中心(有限合伙) 李福根 顾乐静 杨康乐 [新增] 上海古美盛合股权投资基金中心(有限合伙) [新增] 苏州工业园区盛世鸿宇投资咨询(有限合伙) [新增] 上海盛清创业投资中心(有限公司) [新增] 叶健 [新增] |
7 | 2014-12-11 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
太仓博纳世资产管理有限公司
袁惠芳 王菁 周永华 石晓娴 陈卫良 陆建荣 殷轶 陈琦 高庆锋 练武 方欢胜 苏阿平 张超 万解平 宋志勤 黄世平 沈玉飞 沈长根 陈鸿芝 许仕良 翟青 雷蕾 吕水兴 朱伟平 薛炯 王秀华 钱玉林 包芝霞 太仓市水处理有限责任公司 上海诺耘投资管理有限公司 顾清 吴晓刚 汪义方 顾水林 [退出] 谢雪妹 [退出] 李伟 [退出] |
太仓博纳世资产管理有限公司
袁惠芳 王菁 周永华 石晓娴 陈卫良 陆建荣 殷轶 陈琦 高庆锋 练武 方欢胜 苏阿平 张超 万解平 宋志勤 黄世平 沈玉飞 沈长根 陈鸿芝 许仕良 翟青 雷蕾 吕水兴 朱伟平 薛炯 王秀华 钱玉林 包芝霞 太仓市水处理有限责任公司 上海诺耘投资管理有限公司 顾清 吴晓刚 汪义方 上海博纳时投资中心(有限合伙) [新增] 李福根 [新增] 顾乐静 [新增] |
8 | 2014-07-14 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
太仓博纳世资产管理有限公司
袁惠芳 王菁 周永华 石晓娴 陈卫良 陆建荣 殷轶 陈琦 高庆锋 练武 方欢胜 苏阿平 张超 万解平 顾水林 宋志勤 黄世平 许仕良 翟青 雷蕾 吕水兴 朱伟平 李伟 薛炯 王秀华 钱玉林 包芝霞 太仓市水处理有限责任公司 上海诺耘投资管理有限公司 顾清 吴晓刚 汪义方 张建国 [退出] 沈巧根 [退出] 沈海祥 [退出] 戚远 [退出] |
太仓博纳世资产管理有限公司
袁惠芳 王菁 周永华 石晓娴 陈卫良 陆建荣 殷轶 陈琦 高庆锋 练武 方欢胜 苏阿平 张超 万解平 顾水林 宋志勤 黄世平 许仕良 翟青 雷蕾 吕水兴 朱伟平 李伟 薛炯 王秀华 钱玉林 包芝霞 太仓市水处理有限责任公司 上海诺耘投资管理有限公司 顾清 吴晓刚 汪义方 沈玉飞 [新增] 沈长根 [新增] 谢雪妹 [新增] 陈鸿芝 [新增] |
9 | 2014-07-14 | 投资者名称(姓名)变更 |
太仓博纳世资产管理有限公司,袁惠芳,王菁,周永华,石晓娴,陈卫良,陆建荣,殷轶,陈琦,高庆锋,练武,方欢胜,苏阿平,张超,万解平,顾水林,宋志勤,黄世平,
戚远,张建国
,沈
巧
根
,沈海祥
,许仕良,翟青,雷蕾,吕水兴,朱伟平,李伟,薛炯,王秀华,钱玉林,包芝霞,太仓市水处理有限责任公司,上海诺耘投资管理有限公司,顾清,吴晓刚,汪义方
|
太仓博纳世资产管理有限公司,袁惠芳,王菁,周永华,石晓娴,陈卫良,陆建荣,殷轶,陈琦,高庆锋,练武,方欢胜,苏阿平,张超,万解平,顾水林,宋志勤,黄世平,
沈玉飞
,沈
长
根,许仕良,翟青,雷蕾,吕水兴,朱伟平,李伟,薛炯,王秀华,钱玉林,包芝霞,太仓市水处理有限责任公司,上海诺耘投资管理有限公司,顾清,吴晓刚,汪义方
,陈鸿芝,谢雪妹
|
10 | 2014-05-09 | 投资者名称(姓名)变更 |
谈何易,黄颖,太仓博纳世资产管理有限公司,袁惠芳,王菁,周永华,殷轶,石晓娴,陈卫良,陆建荣,陈琦,高庆锋,方欢胜,张超,练武,金建敏,上海博纳时投资中心(有限合伙),陈亚民,苏阿平,吴永明,万解平,顾水林,宋志勤,黄世平,戚远,张建国,沈巧根,沈海祥,许仕良,程解明,翟青,雷蕾,吕水兴,朱伟平,李伟,太仓市水处理有限责任公司,薛炯,王秀华,钱玉林,包芝霞
|
太仓博纳世资产管理有限公司,袁惠芳,王菁,周永华,石晓娴,陈卫良,陆建荣,殷轶,陈琦,高庆锋,练武,方欢胜,苏阿平,张超,万解平,顾水林,宋志勤,黄世平,张建国,沈巧根,沈海祥,戚远,许仕良,翟青,雷蕾,吕水兴,朱伟平,李伟,薛炯,王秀华,钱玉林,包芝霞,太仓市水处理有限责任公司,上海诺耘投资管理有限公司,顾清,吴晓刚,汪义方
|
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
序号 | 公告日期 | 公告人 | 公告类型 | 法院 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-06-26 | 当事人:陈晓东、当事人:太仓长三角股权投资中心(有限合伙)、当事人:中标建设集团股份有限公司、当事人:陈永科 | - | - | 详情 |
2 | 2021-04-19 | 当事人:陈晓东、当事人:太仓长三角股权投资中心(有限合伙)、当事人:中标建设集团股份有限公司、当事人:陈永科 | - | - | 详情 |
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
序号 | 巡查日期 | 监督发现问题 | 处理情况 | 处理意见 | 属地工商所 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2012-12-28 | 未经核准登记擅自从事经营活动 | - | - | 苏州市太仓工商行政管理局港区分局 |
2 | 2011-11-02 | 未经核准登记擅自从事经营活动 | - | - | 苏州市太仓工商行政管理局港区分局 |
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |