北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 苏州璞佑投资管理企业(有限合伙) | 法定代表人 | 吴炆皜 关联10家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限合伙企业 | 所属行业 | 租赁和商务服务业-商务服务业-组织管理服务 |
注册资本 | 351.4864万人民币 | ||
登记机关 | 苏州工业园区行政审批局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2014-06-04 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 913205943020891782 |
注册号 | 320594000319571 | 组织机构代码 | 302089178 |
住址 | 苏州工业园区若水路388号 | ||
经营范围 | 投资管理、资产管理、投资咨询、企业管理咨询、商务咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2020年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
序号 | 股东名 | 持股比例 | 认缴出资额 |
---|---|---|---|
1 |
吴
吴炆皜
|
*** | *** |
2 |
杨
杨小平
|
*** | *** |
3 |
李
李泽雍
|
*** | *** |
4 |
覃
覃大军
|
*** | *** |
5 |
钱
钱春华
|
*** | *** |
6 |
康
康小娟
|
*** | *** |
7 |
吴
吴秀丹
|
*** | *** |
8 |
赵
赵志坚
|
*** | *** |
9 |
周
周勇
|
*** | *** |
10 |
黄
黄丽华
|
*** | *** |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 吴炆皜 共有10家公司 | 3.3181% | 248.2392万人民币 | 2011-09-29 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2022-12-13 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
吴炆皜
李泽雍 杨小平 覃大军 钱春华 康小娟 赵志坚 周勇 程长辉 吴秀丹 胡桂芳 王钰昌 陆晓青 周丁华 倪俊阳 赵伟 杨帆 陈敏 黄丽华 刘洋 杨方 温学林 [退出] |
吴炆皜
李泽雍 杨小平 覃大军 钱春华 康小娟 赵志坚 周勇 程长辉 吴秀丹 胡桂芳 王钰昌 陆晓青 周丁华 倪俊阳 杨帆 陈敏 黄丽华 赵伟 刘洋 杨方 |
2 | 2021-12-24 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
吴炆皜
李泽雍 |
吴炆皜
李泽雍 杨小平 [新增] 覃大军 [新增] 钱春华 [新增] 康小娟 [新增] 赵志坚 [新增] 周勇 [新增] 程长辉 [新增] 吴秀丹 [新增] 胡桂芳 [新增] 王钰昌 [新增] 陆晓青 [新增] 周丁华 [新增] 倪俊阳 [新增] 杨帆 [新增] 陈敏 [新增] 黄丽华 [新增] 赵伟 [新增] 刘洋 [新增] 温学林 [新增] 杨方 [新增] |
3 | 2021-12-24 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
吴炆皜
李泽雍 |
吴炆皜
李泽雍 杨小平 [新增] 覃大军 [新增] 钱春华 [新增] 康小娟 [新增] 赵志坚 [新增] 周勇 [新增] 程长辉 [新增] 吴秀丹 [新增] 胡桂芳 [新增] 王钰昌 [新增] 陆晓青 [新增] 周丁华 [新增] 黄丽华 [新增] 倪俊阳 [新增] 杨帆 [新增] 陈敏 [新增] 赵伟 [新增] 刘洋 [新增] 温学林 [新增] 杨方 [新增] |
4 | 2021-12-24 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2034-06-03[删除]
|
|
5 | 2021-12-07 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
吴炆皜
李泽雍 |
吴炆皜
李泽雍 |
6 | 2017-05-03 | 驻在地址变更 |
苏州工业园区
星湖街218号生物纳米园A1楼E118单元
|
苏州工业园区
若水路388号
|
7 | 2015-07-07 | 驻在地址变更 |
苏州工业园区
苏雅路388号新天翔商业广场2幢1001室
|
苏州工业园区
星湖街218号生物纳米园A1楼E118单元
|
8 | 2015-07-07 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
吴炆皜
汤颖 [退出] |
吴炆皜
李泽雍 [新增] |
9 | 2015-07-07 | 负责人变更 |
汤颖
[退出]
|
吴炆皜
[新增]
|
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
序号 | 巡查日期 | 监督发现问题 | 处理情况 | 处理意见 | 属地工商所 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2015-01-09 | - | - | - | 苏州工业园区工商行政管理局一分局 |
2 | 2014-10-15 | 未经核准登记擅自从事经营活动 | - | - | 苏州工业园区工商行政管理局一分局 |
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |