北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 泰州久友久盛企业管理合伙企业(有限合伙) | 法定代表人 | 李阳 关联36家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | 泰州久友久盛投资中心(有限合伙) | ||
企业类型 | 有限合伙企业 | 所属行业 | 租赁和商务服务业-商务服务业-组织管理服务 |
注册资本 | 441.0万人民币 | ||
登记机关 | 泰州市行政审批局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2015-12-23 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | 0人 | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91321200MA1MD83358 |
注册号 | 321200000045076 | 组织机构代码 | MA1MD8335 |
住址 | 泰州市中国医药城口泰路东侧、新阳路北侧G26幢9楼026室(入驻江苏华越商务秘书有限公司) | ||
经营范围 | 企业管理咨询,一般商务信息咨询(不含金融、保险、证券),市场营销策划。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 股东名 | 持股比例 | 认缴出资额 |
---|---|---|---|
1 |
张
张文桃
|
*** | *** |
2 |
何
何煦
|
*** | *** |
3 |
张
张伟
|
*** | *** |
4 |
周
周强
|
*** | *** |
5 |
陈
陈驰
|
*** | *** |
6 |
杨
杨涛
|
*** | *** |
7 |
温
温俊峰
|
*** | *** |
8 |
侯
侯根强
|
*** | *** |
9 |
韩
韩笠皇
|
*** | *** |
10 |
周
周达敏
|
*** | *** |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 何煦 共有37家公司 | 8.82% | 441.0万人民币 | 2015-07-10 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2022-09-28 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
李阳
陈驰 周强 李松 汪星 宋炜 陈彦生 印晨光 陈士 李端 刘晓磊 韩笠皇 张伟 郑浩杰 周达敏 张康 满昕芳 张敏 刘志伟 梅虎 徐鸿胜 孙滢滢 马军 温俊峰 徐焕 张福斌 白红霞 侯根强 徐勇 钟灵 刘冉 杜永博 姜先达 欧阳泽军 杨峰 田明明 廖斌 杨涛 叶一桧 陈道永 张文桃 郭岩 王军辉 [退出] 王韧 [退出] 周曜 [退出] |
李阳
陈驰 周强 李松 汪星 宋炜 陈彦生 印晨光 陈士 李端 刘晓磊 韩笠皇 张伟 郑浩杰 周达敏 张康 满昕芳 张敏 刘志伟 梅虎 徐鸿胜 孙滢滢 马军 温俊峰 徐焕 张福斌 白红霞 侯根强 徐勇 钟灵 刘冉 杜永博 姜先达 欧阳泽军 杨峰 田明明 廖斌 杨涛 叶一桧 陈道永 张文桃 郭岩 何煦 [新增] |
2 | 2020-10-31 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
李阳
陈驰 周强 李松 汪星 王军辉 宋炜 陈彦生 印晨光 陈士 李端 刘晓磊 韩笠皇 王韧 张伟 郑浩杰 周达敏 张康 满昕芳 张敏 刘志伟 梅虎 徐鸿胜 孙滢滢 马军 温俊峰 徐焕 张福斌 白红霞 侯根强 徐勇 周曜 钟灵 刘冉 杜永博 姜先达 欧阳泽军 杨峰 田明明 廖斌 杨涛 陈道永 张文桃 郭岩 宁波久友同心投资管理有限公司 [退出] |
李阳
陈驰 周强 李松 汪星 王军辉 宋炜 陈彦生 印晨光 陈士 李端 刘晓磊 韩笠皇 王韧 张伟 郑浩杰 周达敏 张康 满昕芳 张敏 刘志伟 梅虎 徐鸿胜 孙滢滢 马军 温俊峰 徐焕 张福斌 白红霞 侯根强 徐勇 周曜 钟灵 刘冉 杜永博 姜先达 欧阳泽军 杨峰 田明明 廖斌 杨涛 陈道永 张文桃 郭岩 叶一桧 [新增] |
3 | 2020-09-30 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
李阳
陈驰 周强 李松 汪星 王军辉 宋炜 陈彦生 印晨光 陈士 李端 刘晓磊 韩笠皇 王韧 张伟 郑浩杰 周达敏 张康 满昕芳 张敏 刘志伟 梅虎 徐鸿胜 孙滢滢 马军 温俊峰 徐焕 张福斌 白红霞 侯根强 徐勇 周曜 钟灵 刘冉 杜永博 姜先达 欧阳泽军 郭岩 杨峰 田明明 廖斌 杨涛 陈道永 张文桃 宁波久友同心投资管理有限公司 陈林芳 [退出] |
李阳
陈驰 周强 李松 汪星 王军辉 宋炜 陈彦生 印晨光 陈士 李端 刘晓磊 韩笠皇 王韧 张伟 郑浩杰 周达敏 张康 满昕芳 张敏 刘志伟 梅虎 徐鸿胜 孙滢滢 马军 温俊峰 徐焕 张福斌 白红霞 侯根强 徐勇 周曜 钟灵 刘冉 杜永博 姜先达 欧阳泽军 郭岩 杨峰 田明明 廖斌 杨涛 宁波久友同心投资管理有限公司 陈道永 张文桃 |
4 | 2019-10-14 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
李阳
陈驰 周强 李松 汪星 王军辉 宋炜 陈彦生 印晨光 陈士 李端 刘晓磊 韩笠皇 王韧 张伟 郑浩杰 周达敏 张康 满昕芳 张敏 刘志伟 梅虎 徐鸿胜 孙滢滢 马军 温俊峰 徐焕 张福斌 白红霞 侯根强 徐勇 陈林芳 周曜 钟灵 刘冉 杜永博 姜先达 宁波久友同心投资管理有限公司 郭岩 杨涛 欧阳泽军 杨峰 田明明 廖斌 陈道永 张文桃 周玉建 [退出] |
李阳
陈驰 周强 李松 汪星 王军辉 宋炜 陈彦生 印晨光 陈士 李端 刘晓磊 韩笠皇 王韧 张伟 郑浩杰 周达敏 张康 满昕芳 张敏 刘志伟 梅虎 徐鸿胜 孙滢滢 马军 温俊峰 徐焕 张福斌 白红霞 侯根强 徐勇 陈林芳 周曜 钟灵 刘冉 杜永博 姜先达 欧阳泽军 杨峰 田明明 廖斌 杨涛 宁波久友同心投资管理有限公司 陈道永 张文桃 郭岩 |
5 | 2019-08-12 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
李阳
陈驰 周强 李松 汪星 王军辉 宋炜 陈彦生 印晨光 陈士 李端 刘晓磊 韩笠皇 王韧 张伟 郑浩杰 周达敏 张康 梅虎 满昕芳 张敏 刘志伟 徐鸿胜 孙滢滢 马军 温俊峰 徐焕 张福斌 白红霞 侯根强 徐勇 陈林芳 周曜 钟灵 张文桃 刘冉 杜永博 周玉建 姜先达 欧阳泽军 杨峰 田明明 廖斌 杨涛 宁波久友同心投资管理有限公司 陈道永 吴雪征 [退出] |
李阳
陈驰 周强 李松 汪星 王军辉 宋炜 陈彦生 印晨光 陈士 李端 刘晓磊 韩笠皇 王韧 张伟 郑浩杰 周达敏 张康 满昕芳 张敏 刘志伟 梅虎 徐鸿胜 孙滢滢 马军 温俊峰 徐焕 张福斌 白红霞 侯根强 徐勇 陈林芳 周曜 钟灵 刘冉 杜永博 周玉建 姜先达 欧阳泽军 杨峰 田明明 廖斌 杨涛 宁波久友同心投资管理有限公司 陈道永 张文桃 郭岩 [新增] |
6 | 2019-05-31 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
李阳
陈驰 周强 李松 汪星 王军辉 宋炜 陈彦生 印晨光 吴雪征 陈士 李端 刘晓磊 韩笠皇 王韧 张伟 郑浩杰 周达敏 张康 满昕芳 张敏 刘志伟 梅虎 徐鸿胜 孙滢滢 马军 温俊峰 徐焕 张福斌 白红霞 侯根强 徐勇 陈林芳 周曜 周玉建 钟灵 刘冉 杜永博 姜先达 欧阳泽军 杨峰 田明明 廖斌 杨涛 宁波久友同心投资管理有限公司 王成 [退出] |
李阳
陈驰 周强 李松 汪星 王军辉 宋炜 陈彦生 印晨光 吴雪征 陈士 李端 刘晓磊 韩笠皇 王韧 张伟 郑浩杰 周达敏 张康 满昕芳 张敏 刘志伟 梅虎 徐鸿胜 孙滢滢 马军 温俊峰 徐焕 张福斌 白红霞 侯根强 徐勇 陈林芳 周曜 周玉建 钟灵 刘冉 杜永博 姜先达 欧阳泽军 杨峰 田明明 廖斌 杨涛 宁波久友同心投资管理有限公司 张文桃 [新增] 陈道永 [新增] |
7 | 2019-05-14 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
李阳
陈驰 周强 李松 汪星 王军辉 宋炜 陈彦生 印晨光 吴雪征 陈士 李端 刘晓磊 韩笠皇 王韧 张伟 郑浩杰 周达敏 张康 满昕芳 张敏 刘志伟 梅虎 徐鸿胜 孙滢滢 马军 温俊峰 徐焕 张福斌 白红霞 侯根强 徐勇 陈林芳 周曜 钟灵 刘冉 杜永博 周玉建 王成 姜先达 欧阳泽军 杨峰 田明明 廖斌 杨涛 何煦 [退出] |
李阳
陈驰 周强 李松 汪星 王军辉 宋炜 陈彦生 印晨光 吴雪征 陈士 李端 刘晓磊 韩笠皇 王韧 张伟 郑浩杰 周达敏 张康 满昕芳 张敏 刘志伟 梅虎 徐鸿胜 孙滢滢 马军 温俊峰 徐焕 张福斌 白红霞 侯根强 徐勇 陈林芳 周曜 钟灵 刘冉 杜永博 周玉建 王成 姜先达 欧阳泽军 杨峰 田明明 廖斌 杨涛 宁波久友同心投资管理有限公司 [新增] |
8 | 2019-04-30 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
李阳
陈驰 周强 李松 汪星 王军辉 宋炜 陈彦生 印晨光 吴雪征 陈士 李端 刘晓磊 韩笠皇 王韧 张伟 郑浩杰 周达敏 张康 满昕芳 张敏 刘志伟 梅虎 徐鸿胜 孙滢滢 马军 温俊峰 徐焕 张福斌 陈林芳 白红霞 侯根强 徐勇 周曜 钟灵 刘冉 杜永博 周玉建 王成 姜先达 欧阳泽军 杨峰 田明明 廖斌 何一浩 [退出] 袁涛 [退出] 刘海燕 [退出] 田莉 [退出] |
李阳
陈驰 周强 李松 汪星 王军辉 宋炜 陈彦生 印晨光 吴雪征 陈士 李端 刘晓磊 韩笠皇 王韧 张伟 郑浩杰 周达敏 张康 满昕芳 张敏 刘志伟 梅虎 徐鸿胜 孙滢滢 马军 温俊峰 徐焕 张福斌 白红霞 侯根强 徐勇 陈林芳 周曜 钟灵 刘冉 杜永博 周玉建 王成 姜先达 欧阳泽军 杨峰 田明明 廖斌 何煦 [新增] 杨涛 [新增] |
9 | 2018-12-27 | 业务范围变更 |
投资
管理,
投资
信息咨询(不含金融、证券)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
企业
管理
咨询
,
一般商务
信息咨询(不含金融、
保险、
证券)
,市场营销策划
。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
10 | 2018-12-27 | 名称变更 |
泰州久友久盛投资中心(有限合伙)
|
泰州久友久盛企业管理合伙企业(有限合伙)
|
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
序号 | 巡查日期 | 监督发现问题 | 处理情况 | 处理意见 | 属地工商所 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2016-10-28 | - | - | - | 321200000 |
2 | 2016-10-28 | - | - | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | - |
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |