北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 无锡市共进同达投资企业(有限合伙) | 法定代表人 | 刘平 关联9家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | 无锡市好达投资管理企业(有限合伙) | ||
企业类型 | 有限合伙企业 | 所属行业 | 租赁和商务服务业-商务服务业-组织管理服务 |
注册资本 | 535.0万人民币 | ||
登记机关 | 江苏无锡经济开发区行政审批局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2015-08-26 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91320200354545892C |
注册号 | 320200000241540 | 组织机构代码 | 354545892 |
住址 | 无锡经济开发区高浪东路999号(软件研发大厦)811-1室 | ||
经营范围 | 一般项目:以自有资金从事投资活动(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2020年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
序号 | 股东名 | 持股比例 | 认缴出资额 |
---|---|---|---|
1 | *** | *** | |
2 | *** | *** | |
3 |
陆
陆增天
|
*** | *** |
4 |
王
王骏
|
*** | *** |
5 |
刘
刘平
|
*** | *** |
6 |
倪
倪山林
|
*** | *** |
7 |
黄
黄宇峰
|
*** | *** |
8 |
陆
陆凤志
|
*** | *** |
9 |
丁
丁艳
|
*** | *** |
10 |
谢
谢中华
|
*** | *** |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 刘平 共有9家公司 | 7.5% | 535.3011万人民币 | 1999-06-14 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2023-07-19 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
无锡市好达投资有限公司,倪山林,荣健,殷志芬,张爱萍,丁昌亮,周庆华,袁建平,王善良,刘明
,张黎锋
,宋旭宇,董湘娟,谢学文,掌庆冠,孙昭苏,李壮,张莉,王志祥,韦鹏,徐彬,陆增天,王绍安,吴庄飞,毛宏庆,凡秀东,陈立右
,张德森
,陈猛,万刚,华明,陈敏伟,金英杰,陆凤志,严丽,梅从祥,李佳铭,王骏,黄宇峰,丁艳,许志斌,杨明亮,陈庆贵,傅肃磊,谢中华,刘平
|
无锡市好达投资有限公司,倪山林,荣健,殷志芬,张爱萍,丁昌亮,周庆华,袁建平,王善良,刘明,宋旭宇,董湘娟,谢学文,掌庆冠,孙昭苏,李壮,张莉,王志祥,韦鹏,徐彬,陆增天,王绍安,吴庄飞,
张德森,
毛宏庆,凡秀东,陈立右,陈猛,万刚,华明,陈敏伟,金英杰,陆凤志,严丽,梅从祥,李佳铭,王骏,黄宇峰,丁艳,许志斌,杨明亮,陈庆贵,傅肃磊,谢中华,刘平
|
2 | 2023-07-19 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
535.000000
|
535.000000
|
3 | 2022-11-25 | 业务范围变更 |
利用自有资金对外投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
一般项目:以自有资金从事投资活动(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
4 | 2022-11-25 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
刘平
无锡市好达投资有限公司 倪山林 荣健 殷志芬 张爱萍 丁昌亮 周庆华 袁建平 王善良 刘明 张黎锋 宋旭宇 董湘娟 谢学文 掌庆冠 孙昭苏 李壮 张莉 王志祥 韦鹏 徐彬 陆增天 王绍安 吴庄飞 毛宏庆 凡秀东 陈立右 张德森 陈猛 万刚 华明 陈敏伟 金英杰 陆凤志 严丽 梅从祥 李佳铭 王骏 黄宇峰 丁艳 许志斌 杨明亮 陈庆贵 傅肃磊 谢中华 许冬 [退出] 袁蔚旻 [退出] 夏明超 [退出] 张磊 [退出] |
无锡市好达投资有限公司
倪山林 荣健 殷志芬 张爱萍 丁昌亮 周庆华 袁建平 王善良 刘明 张黎锋 宋旭宇 董湘娟 谢学文 掌庆冠 孙昭苏 李壮 张莉 王志祥 韦鹏 徐彬 陆增天 王绍安 吴庄飞 毛宏庆 凡秀东 陈立右 张德森 陈猛 万刚 华明 陈敏伟 金英杰 陆凤志 严丽 梅从祥 李佳铭 王骏 黄宇峰 丁艳 许志斌 杨明亮 陈庆贵 傅肃磊 谢中华 刘平 |
5 | 2021-02-08 | 驻在地址变更 |
无锡
市滨湖经济开发区高运路115号三楼
|
无锡
经济开发区高浪东路999号(软件研发大厦)811-1室
|
6 | 2020-06-16 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
刘平
无锡市好达投资有限公司 倪山林 荣健 殷志芬 张爱萍 丁昌亮 周庆华 许冬 袁建平 王善良 刘明 张黎锋 宋旭宇 董湘娟 谢学文 掌庆冠 袁蔚旻 孙昭苏 李壮 张莉 王志祥 韦鹏 徐彬 陆增天 王绍安 吴庄飞 毛宏庆 凡秀东 陈立右 张德森 陈猛 万刚 华明 陈敏伟 金英杰 陆凤志 严丽 梅从祥 李佳铭 王骏 黄宇峰 丁艳 许志斌 夏明超 张磊 |
刘平
无锡市好达投资有限公司 倪山林 荣健 殷志芬 张爱萍 丁昌亮 周庆华 许冬 袁建平 王善良 刘明 张黎锋 宋旭宇 董湘娟 谢学文 掌庆冠 袁蔚旻 孙昭苏 李壮 张莉 王志祥 韦鹏 徐彬 陆增天 王绍安 吴庄飞 毛宏庆 凡秀东 陈立右 张德森 陈猛 万刚 华明 陈敏伟 金英杰 陆凤志 严丽 梅从祥 李佳铭 王骏 黄宇峰 丁艳 许志斌 夏明超 张磊 杨明亮 [新增] 陈庆贵 [新增] 傅肃磊 [新增] 谢中华 [新增] |
7 | 2020-06-16 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
刘平
无锡市好达投资有限公司 倪山林 荣健 殷志芬 张爱萍 丁昌亮 周庆华 许冬 袁建平 王善良 刘明 张黎锋 宋旭宇 董湘娟 谢学文 掌庆冠 袁蔚旻 孙昭苏 李壮 张莉 王志祥 韦鹏 徐彬 陆增天 王绍安 吴庄飞 毛宏庆 凡秀东 陈立右 张德森 陈猛 万刚 华明 陈敏伟 金英杰 陆凤志 严丽 梅从祥 李佳铭 王骏 黄宇峰 丁艳 张磊 许志斌 夏明超 |
刘平
无锡市好达投资有限公司 倪山林 荣健 殷志芬 张爱萍 丁昌亮 周庆华 许冬 袁建平 王善良 刘明 张黎锋 宋旭宇 董湘娟 谢学文 掌庆冠 袁蔚旻 孙昭苏 李壮 张莉 王志祥 韦鹏 徐彬 陆增天 王绍安 吴庄飞 毛宏庆 凡秀东 陈立右 张德森 陈猛 万刚 华明 陈敏伟 金英杰 陆凤志 王骏 严丽 梅从祥 李佳铭 黄宇峰 丁艳 许志斌 夏明超 张磊 杨明亮 [新增] 陈庆贵 [新增] 傅肃磊 [新增] 谢中华 [新增] |
8 | 2019-11-08 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
刘平
无锡市好达投资有限公司 倪山林 荣健 殷志芬 张爱萍 丁昌亮 周庆华 许冬 袁建平 王善良 刘明 张黎锋 宋旭宇 董湘娟 谢学文 掌庆冠 袁蔚旻 孙昭苏 李壮 张莉 王志祥 韦鹏 徐彬 毛宏庆 陆增天 王绍安 吴庄飞 凡秀东 陈立右 张德森 陈猛 万刚 华明 陈敏伟 金英杰 陆凤志 严丽 梅从祥 李佳铭 丁艳 王骏 黄宇峰 |
刘平
无锡市好达投资有限公司 倪山林 荣健 殷志芬 张爱萍 丁昌亮 周庆华 许冬 袁建平 王善良 刘明 张黎锋 宋旭宇 董湘娟 谢学文 掌庆冠 袁蔚旻 孙昭苏 李壮 张莉 王志祥 韦鹏 徐彬 陆增天 王绍安 吴庄飞 毛宏庆 凡秀东 陈立右 张德森 陈猛 万刚 华明 陈敏伟 金英杰 陆凤志 严丽 梅从祥 李佳铭 王骏 黄宇峰 丁艳 许志斌 [新增] 夏明超 [新增] 张磊 [新增] |
9 | 2019-11-08 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
刘平
无锡市好达投资有限公司 倪山林 荣健 殷志芬 张爱萍 丁昌亮 周庆华 许冬 袁建平 王善良 刘明 张黎锋 宋旭宇 董湘娟 谢学文 掌庆冠 袁蔚旻 孙昭苏 李壮 张莉 王志祥 韦鹏 徐彬 陆增天 王绍安 吴庄飞 毛宏庆 凡秀东 陈立右 张德森 陈猛 万刚 华明 陈敏伟 金英杰 陆凤志 严丽 梅从祥 李佳铭 丁艳 王骏 黄宇峰 |
刘平
无锡市好达投资有限公司 倪山林 荣健 殷志芬 张爱萍 丁昌亮 周庆华 许冬 袁建平 王善良 刘明 张黎锋 宋旭宇 董湘娟 谢学文 掌庆冠 袁蔚旻 孙昭苏 李壮 张莉 王志祥 韦鹏 徐彬 陆增天 王绍安 吴庄飞 毛宏庆 凡秀东 陈立右 张德森 陈猛 万刚 华明 陈敏伟 金英杰 陆凤志 严丽 梅从祥 李佳铭 王骏 黄宇峰 丁艳 许志斌 [新增] 夏明超 [新增] 张磊 [新增] |
10 | 2018-12-29 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
刘平
无锡市好达投资有限公司 倪山林 荣健 殷志芬 张爱萍 丁昌亮 周庆华 许冬 袁建平 王善良 刘明 张黎锋 宋旭宇 董湘娟 谢学文 掌庆冠 袁蔚旻 孙昭苏 李壮 张莉 王志祥 韦鹏 徐彬 陆增天 王绍安 吴庄飞 毛宏庆 凡秀东 陈立右 张德森 陈猛 万刚 华明 陈敏伟 金英杰 陆凤志 严丽 梅从祥 李佳铭 王骏 黄宇峰 丁艳 施小赟 [退出] |
刘平
无锡市好达投资有限公司 倪山林 荣健 殷志芬 张爱萍 丁昌亮 周庆华 许冬 袁建平 王善良 刘明 张黎锋 宋旭宇 董湘娟 谢学文 掌庆冠 袁蔚旻 孙昭苏 李壮 张莉 王志祥 韦鹏 徐彬 陆增天 王绍安 吴庄飞 毛宏庆 凡秀东 陈立右 张德森 陈猛 万刚 华明 陈敏伟 金英杰 陆凤志 严丽 梅从祥 李佳铭 王骏 黄宇峰 丁艳 |
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |