北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:太湖影视城 企业资金: 0-30万元 ...更多
公司名称 | 中央电视台无锡太湖影视城有限公司 | 法定代表人 | 胡源广 关联20家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | 中央电视台无锡外景基地,中央电视台无锡太湖影视城 | ||
企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 所属行业 | 居民服务、修理和其他服务业-居民服务业-摄影扩印服务 |
注册资本 | 989.6万人民币 | ||
登记机关 | 无锡市行政审批局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 1991-06-21 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91320200770507254L |
注册号 | 320200000003072 | 组织机构代码 | 770507254 |
住址 | 无锡市大浮乡漆塘 | ||
经营范围 | 为国内外影视剧组摄制影视节目提供场景和设施服务;艺术景点的游览服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2020年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
8 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 执行董事兼总经理,执行董事 | |
2 | 监事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 张幼如 共有4家公司 | 100.0% | 50.0万人民币 | 1987-09-14 | |
2 | 李颖 共有33家公司 | 54.36% | 18015.1828万人民币 | 2002-05-31 | |
3 | 许二春 共有1家公司 | 50.0% | 250.0万美元 | 1991-06-28 |
登录即可免费查看!
序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|
1 |
陆新梅
他有 1家公司 |
1999-03-04 | 注销 | |
2 |
张幼如
他有 4家公司 |
1999-01-25 | 注销 | |
3 |
张幼如
他有 4家公司 |
1990-01-05 | 吊销 | |
4 |
张幼如
他有 4家公司 |
1987-09-14 | 吊销,已注销 | |
5 |
陈锡南
他有 1家公司 |
- | 注销 | |
6 |
佘之江
他有 1家公司 |
- | 注销 |
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-02-06 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
中央广播电视总台
[退出]
|
中国国际电视总公司
[新增]
|
2 | 2024-02-06 | 负责人变更 |
吕春光
[退出]
|
胡源广
[新增]
|
3 | 2023-02-21 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
中央电视台
[退出]
|
中央广播电视总台
[新增]
|
4 | 2023-02-21 | 市场主体类型变更 |
全民所有制
|
有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
|
5 | 2023-02-21 | 名称变更 |
中央电视台无锡太湖影视城
|
中央电视台无锡太湖影视城
有限公司
|
6 | 2019-09-19 | 负责人变更 |
张小民
[退出]
|
吕春光
[新增]
|
7 | 2018-12-24 | 负责人变更 |
张大光
[退出]
|
张小民
[新增]
|
8 | 2017-01-10 | 负责人变更 |
陆海亮
[退出]
|
张大光
[新增]
|
9 | 2008-10-15 | 住所变更 |
无锡市
蠡园乡西园里129-138号
|
无锡市
大浮乡漆塘
|
10 | 2007-04-18 | 法定代表人变更 |
刘振瑞
[退出]
|
陆海亮
[新增]
|
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
序号 | 巡查日期 | 监督发现问题 | 处理情况 | 处理意见 | 属地工商所 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2006-08-09 | 未经核准登记擅自从事经营活动 | - | - | 无锡市滨湖工商行政管理局蠡园开发区工商分局 |
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |