北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 苏州荣丰九鼎创业投资中心(有限合伙) | 执行事务合伙人 | 北京惠通九鼎投资有限公司 |
---|---|---|---|
曾用名 | 苏州工业园区荣丰九鼎投资中心(有限合伙) | ||
企业类型 | 有限合伙企业 | 所属行业 | 租赁和商务服务业-商务服务业-组织管理服务 |
注册资本 | 33000.0万人民币 | ||
登记机关 | 苏州工业园区行政审批局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2011-08-22 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 913205945810562048 |
注册号 | 320594000204426 | 组织机构代码 | 581056204 |
住址 | 苏州工业园区苏州大道东381号商旅大厦6幢1105室 | ||
经营范围 | 创业投资及相关咨询业务,代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务,为创业企业提供创业管理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2020年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
8 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
序号 | 股东名 | 持股比例 | 认缴出资额 |
---|---|---|---|
1 | *** | *** | |
2 |
罗
罗洪友
|
*** | *** |
3 | *** | *** | |
4 | *** | *** | |
5 |
姜
姜顺杰
|
*** | *** |
6 |
王
王宇
|
*** | *** |
7 |
张
张林成
|
*** | *** |
8 |
张
张伟
|
*** | *** |
9 | *** | *** | |
10 |
杨
杨希
|
*** | *** |
登录即可免费查看!
截止目前暂无高管信息!
截止到当前日期,暂无高管信息!
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 赵春雷 共有23家公司 | 9.05% | 950.25万人民币 | 2006-08-28 | |
2 | 刘军 共有8家公司 | 7.25% | 419.6154万人民币 | 2011-12-22 | |
3 | 曹树祥 共有2家公司 | 5.83% | 435.0万人民币 | 2004-01-04 | |
4 | 莫舸舸 共有6家公司 | 3.68% | - | 2003-03-26 | |
5 | 李兆华 共有5家公司 | 1.65% | 421.504万人民币 | 1999-04-19 | |
6 | 吴挺飞 共有8家公司 | 1.44% | 51.14万人民币 | 2003-05-06 | |
7 | 张蜀 共有2家公司 | 1.22% | 172.0931万人民币 | 2002-06-13 | |
8 | 庾健航 共有4家公司 | - | - | 1993-08-09 | |
9 | 项麟 共有8家公司 | - | - | 2006-07-03 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2021-11-03 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
北京惠通九鼎投资有限公司
罗洪友 江西正鼎投资股份有限公司 姜顺杰 张文秀 阮蓉 许永良 杨希 王健智 张伟 福建谨慎投资有限公司 张林成 王宇 拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司 深圳市和瑞创达投资发展合伙企业(有限合伙) 朱晓青 [退出] |
北京惠通九鼎投资有限公司
罗洪友 江西正鼎投资股份有限公司 姜顺杰 张文秀 阮蓉 许永良 杨希 王健智 张伟 福建谨慎投资有限公司 张林成 王宇 拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司 深圳市和瑞创达投资发展合伙企业(有限合伙) |
2 | 2021-10-27 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2020-08-21[删除]
|
|
3 | 2019-07-25 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
北京惠通九鼎投资有限公司
朱晓青 罗洪友 江西正鼎投资股份有限公司 张文秀 阮蓉 许永良 杨希 王健智 张伟 福建谨慎投资有限公司 张林成 王宇 拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司 深圳市和瑞创达投资发展合伙企业(有限合伙) 毕晓东 [退出] |
北京惠通九鼎投资有限公司
朱晓青 罗洪友 江西正鼎投资股份有限公司 张文秀 阮蓉 许永良 杨希 王健智 张伟 福建谨慎投资有限公司 张林成 王宇 拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司 深圳市和瑞创达投资发展合伙企业(有限合伙) 姜顺杰 [新增] |
4 | 2019-07-25 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
北京惠通九鼎投资有限公司
朱晓青 罗洪友 江西正鼎投资股份有限公司 张文秀 阮蓉 许永良 杨希 王健智 张伟 福建谨慎投资有限公司 张林成 王宇 深圳市和瑞创达投资发展合伙企业(有限合伙) 拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司 毕晓东 [退出] |
北京惠通九鼎投资有限公司
朱晓青 罗洪友 江西正鼎投资股份有限公司 张文秀 阮蓉 许永良 杨希 王健智 张伟 福建谨慎投资有限公司 张林成 王宇 拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司 深圳市和瑞创达投资发展合伙企业(有限合伙) 姜顺杰 [新增] |
5 | 2019-05-10 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
20
18
-08-21
|
20
20
-08-21
|
6 | 2015-02-12 | 执行合伙企业事务的合伙人 |
北京惠通九鼎投资有限公司,朱晓青,江西正鼎投资股份有限公司,阮蓉,拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司,罗洪友,毕晓东,张文秀,李越,许永良,杨希,王健智,张林成,王宇,张伟,福建谨慎投资有限公司
|
北京惠通九鼎投资有限公司,朱晓青,罗洪友,江西正鼎投资股份有限公司,毕晓东,张文秀,阮蓉,许永良,杨希,王健智,张伟,福建谨慎投资有限公司,张林成,王宇,拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司,深圳市和瑞创达投资发展合伙企业(有限合伙)
|
7 | 2015-02-12 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
北京惠通九鼎投资有限公司
朱晓青 罗洪友 江西正鼎投资股份有限公司 毕晓东 张文秀 阮蓉 许永良 杨希 王健智 张伟 拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司 福建谨慎投资有限公司 张林成 王宇 李越 [退出] |
北京惠通九鼎投资有限公司
朱晓青 罗洪友 江西正鼎投资股份有限公司 毕晓东 张文秀 阮蓉 许永良 杨希 王健智 张伟 福建谨慎投资有限公司 张林成 王宇 拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司 深圳市和瑞创达投资发展合伙企业(有限合伙) [新增] |
8 | 2014-09-26 | 法定代表人变更 |
北京惠通九鼎投资有限公司(委派代表:康青山)
|
北京惠通九鼎投资有限公司(委派代表:康青山)
|
9 | 2014-08-28 | 执行合伙企业事务的合伙人 |
北京惠通九鼎投资有限公司,朱晓青,江西正鼎投资股份有限公司,广西辉煌中诚投资有限公司,曾仲华,邬开志,李燕,阮蓉,连江妍,张伟,罗洪友,毕晓东,刘兴强,杨希,张伟,王健智,赵志恒,李越,朱小平,王建华,许永良,福建谨慎投资有限公司,王明旺,张林成,王宇,北京同创九鼎投资管理股份有限公司
|
北京惠通九鼎投资有限公司,朱晓青,罗洪友,江西正鼎投资股份有限公司,毕晓东,邬开志,阮蓉,李越,许永良,大连市甘井子区大连湾街道好生活超市,王健智,张伟,福建谨慎投资有限公司,张林成,王宇,拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司
|
10 | 2014-08-28 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
北京惠通九鼎投资有限公司
朱晓青 罗洪友 江西正鼎投资股份有限公司 毕晓东 邬开志 阮蓉 许永良 张伟 李越 王健智 张伟 王宇 福建谨慎投资有限公司 张林成 广西辉煌中诚投资有限公司 [退出] 曾仲华 [退出] 李燕 [退出] 刘兴强 [退出] 朱小平 [退出] 连江妍 [退出] 王建华 [退出] 杨希 [退出] 赵志恒 [退出] 王明旺 [退出] 北京同创九鼎投资管理股份有限公司 [退出] |
北京惠通九鼎投资有限公司
朱晓青 罗洪友 江西正鼎投资股份有限公司 毕晓东 邬开志 阮蓉 李越 许永良 王健智 张伟 福建谨慎投资有限公司 张林成 王宇 大连市甘井子区大连湾街道好生活超市 [新增] 拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司 [新增] |
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
序号 | 巡查日期 | 监督发现问题 | 处理情况 | 处理意见 | 属地工商所 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2013-04-03 | - | - | - | 苏州工业园区工商行政管理局一分局 |
2 | 2013-03-01 | - | - | - | 苏州工业园区工商行政管理局一分局 |
3 | 2012-03-08 | 未经核准登记擅自从事经营活动 | - | - | 苏州工业园区工商行政管理局一分局 |
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |