北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 绍兴市产业发展集团有限公司 | 法定代表人 | 张晓冬 关联1家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | 绍兴市工业国有资本经营有限公司,绍兴市工贸国有资本经营有限公司 | ||
企业类型 | 有限责任公司(国有控股) | 所属行业 | 租赁和商务服务业-商务服务业-组织管理服务-投资与资产管理 |
注册资本 | 69593.0万人民币 | ||
登记机关 | 绍兴市市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 1998-03-16 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | 46人 | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 913306007044776089 |
注册号 | 330600000007612 | 组织机构代码 | 704477608 |
住址 | 浙江省绍兴市延安东路505号B幢 | ||
经营范围 | 一般项目:园区管理服务;生产线管理服务;商业综合体管理服务;合成纤维销售;针纺织品及原料销售;产业用纺织制成品销售;纺织专用设备销售;建筑用钢筋产品销售;金属链条及其他金属制品销售;石油制品销售(不含危险化学品);自行车及零配件零售;自行车及零配件批发;体育用品及器材批发;体育用品及器材零售;光电子器件销售;非金属矿及制品销售;日用品销售;水泥制品销售;建筑材料销售;住房租赁;非居住房地产租赁;金属材料销售;资本经营(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:房地产开发经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
截止目前暂无企业年报信息!
截止到当前日期,暂无企业年报信息!
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事 | |
2 | 董事 | |
3 | 董事,副总经理 | |
4 | 监事 | |
5 | 董事,副总经理 | |
6 | 董事长 | |
7 | 监事会主席 | |
8 | 监事 | |
9 | 副董事长,总经理 | |
10 | 副总经理 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 徐煦 共有4家公司 | 100.0% | 73270.79万人民币 | 1997-09-24 | |
2 | 陈利民 共有1家公司 | 100.0% | 36800.0万人民币 | 1998-05-29 | |
3 | 徐锋 共有3家公司 | 100.0% | 15550.0万人民币 | 2012-09-18 | |
4 | 徐锋 共有3家公司 | 100.0% | 5000.0万人民币 | 2018-11-12 | |
5 | 寿德丰 共有2家公司 | 100.0% | 5000.0万人民币 | 2006-05-29 | |
6 | 马忠耿 共有1家公司 | 100.0% | 3323.0万人民币 | 1989-10-07 | |
7 | 鲍红军 共有1家公司 | 100.0% | 2632.8万人民币 | 1987-01-07 | |
8 | 金庭海 共有2家公司 | 100.0% | 2191.0万人民币 | 1994-06-30 | |
9 | 傅子辛 共有1家公司 | 100.0% | 1554.0万人民币 | 1985-04-13 | |
10 | 徐斌 共有1家公司 | 100.0% | 1047.0万人民币 | 1984-10-22 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2022-09-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名:丁爽
证件号码:****************** 职位:董事 姓名:何叶春 证件号码:****************** 职位:副董事长 姓名:何叶春 证件号码:****************** 职位:总经理 姓名:张晓冬 证件号码:****************** 职位:董事长 证件号码:****************** 职位:监事 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:朱嵩松 证件号码:****************** 职位:监事会主席 姓名:沈水梫 证件号码:****************** 职位:副总经理 姓名:王建良 证件号码:****************** 职位:副总经理 姓名:石生元 证件号码:****************** 职位:副总经理 姓名:董健 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:董健 证件号码:****************** 职位:副总经理 姓名:蔡晶 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:陈惠 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:陈放 证件号码:****************** 职位:副总经理 姓名:陈放 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:陈晓燕 证件号码:****************** 职位:副总经理 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:金水恩 证件号码:****************** 职位:财务负责人 姓名:张钢 [退出] 姓名:徐英 [退出] 姓名:韩方超 [退出] |
姓名:丁爽
证件号码:****************** 职位:董事 姓名:何叶春 证件号码:****************** 职位:副董事长 姓名:何叶春 证件号码:****************** 职位:总经理 证件号码:****************** 职位:监事 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:张晓冬 证件号码:****************** 职位:董事长 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:朱嵩松 证件号码:****************** 职位:监事会主席 姓名:沈水梫 证件号码:****************** 职位:副总经理 姓名:王建良 证件号码:****************** 职位:副总经理 姓名:石生元 证件号码:****************** 职位:副总经理 姓名:董健 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:董健 证件号码:****************** 职位:副总经理 姓名:蔡晶 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:陈惠 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:陈放 证件号码:****************** 职位:副总经理 姓名:陈放 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:陈晓燕 证件号码:****************** 职位:副总经理 姓名:金水恩 证件号码:****************** 职位:财务负责人 姓名:傅雄挺 [新增] 姓名:张国进 [新增] 姓名:徐骏奕 [新增] |
2 | 2022-06-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名:丁爽
证件号码:****************** 职位:董事 姓名:何叶春 证件号码:****************** 职位:副董事长 姓名:何叶春 证件号码:****************** 职位:总经理 姓名:张晓冬 证件号码:****************** 职位:董事长 姓名:张钢 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:徐英 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:朱嵩松 证件号码:****************** 职位:监事会主席 姓名:沈水梫 证件号码:****************** 职位:副总经理 姓名:王建良 证件号码:****************** 职位:副总经理 姓名:石生元 证件号码:****************** 职位:副总经理 姓名:董健 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:董健 证件号码:****************** 职位:副总经理 姓名:蔡晶 证件号码:****************** 职位:监事 证件号码:****************** 职位:副总经理 姓名:陈惠 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:陈放 证件号码:****************** 职位:副总经理 姓名:陈放 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:韩方超 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:金水恩 证件号码:****************** 职位:财务负责人 姓名:谢栋梁 [退出] |
姓名:丁爽
证件号码:****************** 职位:董事 姓名:何叶春 证件号码:****************** 职位:副董事长 姓名:何叶春 证件号码:****************** 职位:总经理 姓名:张晓冬 证件号码:****************** 职位:董事长 姓名:张钢 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:徐英 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:朱嵩松 证件号码:****************** 职位:监事会主席 姓名:沈水梫 证件号码:****************** 职位:副总经理 姓名:王建良 证件号码:****************** 职位:副总经理 姓名:石生元 证件号码:****************** 职位:副总经理 姓名:董健 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:董健 证件号码:****************** 职位:副总经理 姓名:蔡晶 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:陈惠 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:陈放 证件号码:****************** 职位:副总经理 姓名:陈放 证件号码:****************** 职位:董事 证件号码:****************** 职位:副总经理 姓名:韩方超 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:金水恩 证件号码:****************** 职位:财务负责人 姓名:陈晓燕 [新增] |
3 | 2022-03-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名:何叶春
证件号码:****************** 职位:副董事长 姓名:何叶春 证件号码:****************** 职位:总经理 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:张晓冬 证件号码:****************** 职位:董事长 姓名:张钢 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:徐英 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:董健 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:蔡晶 证件号码:****************** 职位:监事 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:陈惠 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:陈放 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:韩方超 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:金水恩 证件号码:****************** 职位:财务负责人 姓名:宣乐信 [退出] 姓名:邓细贵 [退出] |
证件号码:******************
职位:董事 姓名:何叶春 证件号码:****************** 职位:副董事长 姓名:何叶春 证件号码:****************** 职位:总经理 姓名:张晓冬 证件号码:****************** 职位:董事长 姓名:张钢 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:徐英 证件号码:****************** 职位:监事 证件号码:****************** 证件号码:****************** 证件号码:****************** 证件号码:****************** 姓名:董健 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:董健 证件号码:****************** 姓名:蔡晶 证件号码:****************** 职位:监事 证件号码:****************** 姓名:陈惠 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:陈放 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:陈放 证件号码:****************** 姓名:韩方超 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:金水恩 证件号码:****************** 职位:财务负责人 姓名:丁爽 [新增] 姓名:朱嵩松 [新增] 职位:监事会主席 [新增] 姓名:沈水梫 [新增] 职位:副总经理 [新增] 姓名:王建良 [新增] 职位:副总经理 [新增] 姓名:石生元 [新增] 职位:副总经理 [新增] 职位:副总经理 [新增] 姓名:谢栋梁 [新增] 职位:副总经理 [新增] 职位:副总经理 [新增] |
4 | 2021-08-31 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名: 宣乐信
证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 张晓冬 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 张钢 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 徐英 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 董健 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 蔡晶 证件号码: ****************** 职位: 监事 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 总经理 姓名: 邓细贵 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 陈惠 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 陈放 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 韩方超 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 谢志根 [退出] 姓名: 谢志根 [退出] |
证件号码: ******************
证件号码: ****************** 职位: 总经理 姓名: 宣乐信 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 张晓冬 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 张钢 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 徐英 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 董健 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 蔡晶 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 邓细贵 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 陈惠 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 陈放 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 韩方超 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 何叶春 [新增] 职位: 副董事长 [新增] 姓名: 何叶春 [新增] |
5 | 2020-12-28 | 业务范围变更 |
资本经营
[退出]
工业、矿业、商贸业管理服务 [退出] 经销:涤纶丝、针纺织品、纺织器材、钢铁、焦炭、自行车、健身器材及配件、电子器材、陶瓷、水泥、建筑材料 [退出] 自有房产租赁 [退出] (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) [退出] |
一般项目:园区管理服务
[新增]
生产线管理服务 [新增] 商业综合体管理服务 [新增] 合成纤维销售 [新增] 针纺织品及原料销售 [新增] 产业用纺织制成品销售 [新增] 纺织专用设备销售 [新增] 建筑用钢筋产品销售 [新增] 金属链条及其他金属制品销售 [新增] 石油制品销售(不含危险化学品) [新增] 自行车及零配件零售 [新增] 自行车及零配件批发 [新增] 体育用品及器材批发 [新增] 体育用品及器材零售 [新增] 光电子器件销售 [新增] 非金属矿及制品销售 [新增] 日用品销售 [新增] 水泥制品销售 [新增] 建筑材料销售 [新增] 住房租赁 [新增] 非居住房地产租赁 [新增] 金属材料销售 [新增] 资本经营(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) [新增] 许可项目:房地产开发经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) [新增] |
6 | 2020-06-12 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
企业名称: 绍兴市国有资本运营有限公司
出资额: *****.*万 百分比: **% 出资额: ****.*万 百分比: **% 企业名称: 浙江省财务开发公司 [退出] |
企业名称: 绍兴市国有资本运营有限公司
出资额: *****.*万 百分比: **% 出资额: ****.*万 百分比: **% 企业名称: 浙江省财务开发有限责任公司 [新增] |
7 | 2020-06-12 | 其他事项备案 |
绍兴市市场监督管理局
[退出]
|
越城区局稽山所
[新增]
|
8 | 2020-06-12 | 其他事项备案 |
原联络员姓名:蒋冠英
[退出]
原联络员固定电话:******** [退出] 原联络员移动电话:*********** [退出] 原联络员电子邮箱: [退出] 原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证 [退出] 原联络人员证件号码:****************** [退出] 原财务负责人姓名:金水恩 [退出] 原财务负责人固定电话:******** [退出] 原财务负责人移动电话:*********** [退出] 原财务负责人电子邮箱: [退出] 原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证 [退出] 原财务负责人身份证件号码:****************** [退出] |
现联络员姓名:王申
[新增]
现联络员固定电话:******** [新增] 现联络员移动电话:*********** [新增] 现联络员电子邮箱: [新增] 现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证 [新增] 现联络人员证件号码:****************** [新增] 现财务负责人姓名:金水恩 [新增] 现财务负责人固定电话:******** [新增] 现财务负责人移动电话:*********** [新增] 现财务负责人电子邮箱: [新增] 现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证 [新增] 现财务负责人身份证件号码:****************** [新增] |
9 | 2020-06-12 | 名称变更 |
绍兴市工贸国有资本经营有限公司
|
绍兴市产业发展集团有限公司
|
10 | 2020-06-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名: 宣乐信
证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 张晓冬 证件号码: ****************** 职位: 董事长 证件号码: ****************** 职位: 监事 证件号码: ****************** 职位: 监事 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 谢志根 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 谢志根 证件号码: ****************** 职位: 总经理 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 张克非 [退出] 姓名: 方锦生 [退出] 姓名: 王志坚 [退出] 姓名: 王莉君 [退出] 姓名: 陈利民 [退出] 姓名: 黄建强 [退出] |
姓名: 宣乐信
证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 张晓冬 证件号码: ****************** 职位: 董事长 证件号码: ****************** 职位: 监事 证件号码: ****************** 职位: 监事 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 谢志根 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 谢志根 证件号码: ****************** 职位: 总经理 证件号码: ****************** 职位: 监事 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 张钢 [新增] 姓名: 徐英 [新增] 姓名: 董健 [新增] 姓名: 蔡晶 [新增] 姓名: 邓细贵 [新增] 姓名: 陈惠 [新增] 姓名: 陈放 [新增] 姓名: 韩方超 [新增] |
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 绍兴虬实企业管理咨询有限公司关于绍兴市产业发展集团有限公司2024-2027年度资产评估机构入库项目中标(成交)结果公告 | 招标方 | 2024-08-13 | 详情 |
2 | 【阳光采购】绍兴市阳光采购服务平台 | 招标方 | 2024-08-06 | 详情 |
3 | 绍兴虬实企业管理咨询有限公司关于绍兴市产业发展集团有限公司2024-2027年度资产评估机构入库项目的公开招标公告 | 招标方 | 2024-07-23 | 详情 |
4 | 2024-2025年绍兴市产业发展集团有限公司内部审计委托项目的中标(成交)结果公告 | 招标方 | 2023-11-29 | 详情 |
5 | 2024-2025年绍兴市产业发展集团有限公司内部审计委托项目更正公告 | 招标方 | 2023-11-08 | 详情 |
6 | 2024-2025年绍兴市产业发展集团有限公司内部审计委托项目采购公告 | 招标方 | 2023-11-02 | 详情 |
7 | 浙江樾筑科技有限公司2023年下半年度生产物资(工业气体)采购项目招标公告 | 竞标方 | 2023-07-14 | 详情 |
8 | 浙江樾筑科技有限公司2023年下半年度生产物资(热固性粉末涂料)采购项目招标公告 | 竞标方 | 2023-07-14 | 详情 |
9 | 绍兴市产业发展集团有限公司2023年战略合作银行遴选项目的中选(成交)结果公告 | 招标方 | 2023-05-26 | 详情 |
10 | 绍兴平铜(集团)有限公司绍兴平铜(集团)有限公司中和渣处置项目(重招)中标公告中标公告 | 竞标方 | 2023-04-20 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
序号 | 申请日期 | 商标 | 商标名 | 注册号 | 分类 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-07-15 | - | 57717731 | 36类-金融物管 |
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |