北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:浙江华丰纸业科技有限公司是杭州华丰纸业有限公司全额投资在安吉新注册成立的一家国有全资企业注册资金5亿元。公司坐落在浙江省安吉天子湖现代工业园区3号地块项目占地284亩总投资17.8亿元主要生产高档卷烟纸及卷烟配套产品总产能6.5万吨。项目分两期建设一期产能3.5万吨投资10.2亿元计划2016年底建成投产二期产能3万吨投资7.6亿元计划2018年建成投产。 ...更多
公司名称 | 浙江华丰纸业科技有限公司 | 法定代表人 | 陈春辉 关联4家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 其他有限责任公司 | 所属行业 | 制造业-造纸和纸制品业-纸制品制造-其他纸制品制造 |
注册资本 | 55000.0万人民币 | ||
登记机关 | 安吉县市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2014-07-11 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91330523307410450K |
注册号 | 330523000085636 | 组织机构代码 | 307410450 |
住址 | 浙江省天子湖镇天子湖工业园区天子湖大道555号 | ||
经营范围 | 一般项目:纸制造;纸制品制造;制浆和造纸专用设备销售;专用设备修理;纸制品销售;货物进出口;工程和技术研究和试验发展(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:烟草专卖品生产;烟草专卖品批发;食品用纸包装、容器制品生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事长 | |
2 | 董事 | |
3 | 董事,总经理 | |
4 | 监事 | |
5 | 董事 | |
6 | 董事 | |
7 | 董事 | |
8 | 董事 | |
9 | 董事 | |
10 | 董事 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无对外投资!
截止到当前日期,暂无对外投资!
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-01-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名: 叶丹
证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 叶永成 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 张莹 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 彭翔 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 徐贤俊 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 徐郑枫 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 杨建国 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 杨炜煌 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 陈春辉 证件号码: ****************** 职位: 总经理 姓名: 陈春辉 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名:蔡耀辉 证件号码:****************** 职位: 财务负责人 姓名: 谢阳满 [退出] |
姓名: 叶丹
证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 叶永成 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 张莹 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 彭翔 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 徐贤俊 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 徐郑枫 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 杨建国 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 杨炜煌 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 陈春辉 证件号码: ****************** 职位: 总经理 姓名: 陈春辉 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名:蔡耀辉 证件号码:****************** 职位: 财务负责人 姓名: 李晓亮 [新增] |
2 | 2024-01-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名: 叶永成
证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 张莹 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 彭翔 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 徐贤俊 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 徐郑枫 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 杨建国 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 谢阳满 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 陈春辉 证件号码: ****************** 职位: 总经理 姓名: 陈春辉 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名:蔡耀辉 证件号码:****************** 职位: 财务负责人 姓名: 郑然天 [退出] 姓名: 陈伟玲 [退出] |
证件号码: ******************
职位: 董事 姓名: 叶永成 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 张莹 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 彭翔 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 徐贤俊 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 徐郑枫 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 杨建国 证件号码: ****************** 职位: 监事 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 谢阳满 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 陈春辉 证件号码: ****************** 职位: 总经理 姓名: 陈春辉 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名:蔡耀辉 证件号码:****************** 职位: 财务负责人 姓名: 叶丹 [新增] 姓名: 杨炜煌 [新增] |
3 | 2023-11-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名:叶永成
证件号码:****************** 职位:董事 姓名:张莹 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:彭翔 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:徐贤俊 证件号码:****************** 职位:董事长 姓名:徐郑枫 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:杨建国 证件号码:****************** 职位:监事 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:谢阳满 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:郑然天 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:陈伟玲 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:陈春辉 证件号码:****************** 职位:总经理 姓名:蔡耀辉 证件号码:****************** 职位:财务负责人 姓名:莫勇 [退出] |
姓名:叶永成
证件号码:****************** 职位:董事 姓名:张莹 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:彭翔 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:徐贤俊 证件号码:****************** 职位:董事长 姓名:徐郑枫 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:杨建国 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:谢阳满 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:郑然天 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:陈伟玲 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:陈春辉 证件号码:****************** 职位:总经理 姓名:陈春辉 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:蔡耀辉 证件号码:****************** 职位:财务负责人 |
4 | 2023-09-15 | 负责人变更 |
莫勇
[退出]
|
陈春辉
[新增]
|
5 | 2023-09-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名: 叶永成
证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 张莹 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 彭翔 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 徐贤俊 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 徐郑枫 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 杨建国 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 莫勇 证件号码: ****************** 职位: 总经理 姓名: 莫勇 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 谢阳满 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 郑然天 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 陈伟玲 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名:蔡耀辉 证件号码:****************** 职位: 财务负责人 |
姓名: 叶永成
证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 张莹 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 彭翔 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 徐贤俊 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 徐郑枫 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 杨建国 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 莫勇 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 谢阳满 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 郑然天 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 陈伟玲 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 总经理 姓名:蔡耀辉 证件号码:****************** 职位: 财务负责人 姓名: 陈春辉 [新增] |
6 | 2023-06-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名:叶永成
证件号码:****************** 职位:董事 姓名:张莹 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:彭翔 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:徐贤俊 证件号码:****************** 职位:董事长 姓名:徐郑枫 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:杨建国 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:莫勇 证件号码:****************** 职位:总经理 姓名:莫勇 证件号码:****************** 职位:董事 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:郑然天 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:陈伟玲 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:蔡耀辉 证件号码:****************** 职位:财务负责人 姓名:蒋美华 [退出] |
姓名:叶永成
证件号码:****************** 职位:董事 姓名:张莹 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:彭翔 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:徐贤俊 证件号码:****************** 职位:董事长 姓名:徐郑枫 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:杨建国 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:莫勇 证件号码:****************** 职位:总经理 姓名:莫勇 证件号码:****************** 职位:董事 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:郑然天 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:陈伟玲 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:蔡耀辉 证件号码:****************** 职位:财务负责人 姓名:谢阳满 [新增] |
7 | 2023-03-01 | 章程备案 |
股东变更[新增]
|
|
8 | 2023-03-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
证件号码:******************
职位:董事 姓名:张莹 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:彭翔 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:杨建国 证件号码:****************** 职位:监事 证件号码:****************** 职位:董事长 姓名:莫勇 证件号码:****************** 职位:总经理 姓名:莫勇 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:蒋美华 证件号码:****************** 职位:董事 证件号码:****************** 职位:董事 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:陈伟玲 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:蔡耀辉 证件号码:****************** 职位:财务负责人 姓名:叶丹 [退出] 姓名:王海佩 [退出] 姓名:薛张京子 [退出] 姓名:郑小洁 [退出] |
证件号码:******************
职位:董事 姓名:张莹 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:彭翔 证件号码:****************** 职位:董事 证件号码:****************** 职位:董事长 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:杨建国 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:莫勇 证件号码:****************** 职位:总经理 姓名:莫勇 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:蒋美华 证件号码:****************** 职位:董事 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:陈伟玲 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:蔡耀辉 证件号码:****************** 职位:财务负责人 姓名:叶永成 [新增] 姓名:徐贤俊 [新增] 姓名:徐郑枫 [新增] 姓名:郑然天 [新增] |
9 | 2023-03-01 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
企业名称:浙江华丰纸业集团有限公司
出资额:*****万 百分比:**% 出资额:*****万 百分比:**% 企业名称:中国烟草投资管理公司 出资额:****万 百分比:*.**% 企业名称:上海烟草集团有限责任公司 出资额:****万 百分比:*.**% 企业名称:浙江中烟工业有限责任公司 出资额:****万 百分比:*.**% 企业名称:杭州轻联投资集团有限公司 [退出] |
企业名称:浙江华丰纸业集团有限公司
出资额:*****万 百分比:**% 出资额:*****万 百分比:**% 企业名称:中国烟草投资管理公司 出资额:****万 百分比:*.**% 企业名称:上海烟草集团有限责任公司 出资额:****万 百分比:*.**% 企业名称:浙江中烟工业有限责任公司 出资额:****万 百分比:*.**% 企业名称:杭实产投控股(杭州)集团有限公司 [新增] |
10 | 2022-11-18 | 章程备案 |
组织机构修正[新增]
|
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
序号 | 登记日期 | 登记编号 | 出质人 | 质权人 | 状态 | 出质股权数额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-01-07 | - | 杭州轻联投资集团有限公司 | 杭州市实业投资集团有限公司 | 6 | 19250.0000 |
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
序号 | 发布日期 | 岗位 | 薪资 | 学历 | 工作经验 | 城市 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
详情 |
¥3K-8K
来自 14 条样本
说明:工资水平在¥3K-8K之间,其中拿 工资的人占比最多达到,该数据统计于该企业近一年在各网站发布的公开薪酬,仅供参考。
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 黑龙江烟草工业有限责任公司烟用卷烟纸-中标候选人公示 | 中标方 | 2024-03-18 | 详情 |
2 | 湖南中烟工业有限责任公司卷烟用卷烟纸采购及服务项目1(2024年1月-2025年12月)-中标候选人公示 | 中标方 | 2023-11-01 | 详情 |
3 | 湖南中烟工业有限责任公司卷烟用卷烟纸采购及服务项目1(2024年1月-2025年12月)-中标候选人公示 | 中标方 | 2023-11-01 | 详情 |
4 | 湖南中烟工业有限责任公司卷烟用卷烟纸采购及服务项目1(2024年1月-2025年12月)湖南中烟工业有限责任公司卷烟用卷烟纸采购及服务项目1(2024年1月-2025年12月)中标候选人公示 | 中标方 | 2023-11-01 | 详情 |
5 | 河北中烟工业有限责任公司2023年第七批卷烟材料采购-卷烟纸项目8标段中标结果公示 | 中标方 | 2023-09-05 | 详情 |
6 | 河北中烟工业有限责任公司2023年第七批卷烟材料采购-卷烟纸项目11标段中标结果公示 | 中标方 | 2023-09-05 | 详情 |
7 | 河北中烟工业有限责任公司2023年第七批卷烟材料采购-卷烟纸项目4标段中标结果公示 | 中标方 | 2023-09-05 | 详情 |
8 | 河北中烟工业有限责任公司2023年第七批卷烟材料采购-卷烟纸项目5标段中标候选人公示 | 中标方 | 2023-08-31 | 详情 |
9 | 河北中烟工业有限责任公司2023年第七批卷烟材料采购-卷烟纸项目2标段中标候选人公示 | 中标方 | 2023-08-31 | 详情 |
10 | 浙江中烟工业有限责任公司2023-2026年60g滤棒纤维素纸采购项目复评结果公示 | 竞标方 | 2023-08-10 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
序号 | 作品名称 | 登记号 | 作品类别 | 创作完成日期 | 登记日期 | 首次发表 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华丰科技LOGO | 浙作登字-2016-F-00013867 | 美术 | 2015-04-28 | - | - |
序号 | 申请公布日 | 专利名称 | 申请号 | 申请公布号 | 专利类型 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |