北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:务开发公司 企业资金: 3000-5000万元 ...更多
公司名称 | 杭州余杭财务开发公司 | 法定代表人 | 汪钟洪 关联3家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 全民所有制 | 所属行业 | 金融业-货币金融服务-非货币银行服务-财务公司服务 |
注册资本 | 3000.0万人民币 | ||
登记机关 | 杭州市余杭区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 1992-05-29 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91330110143857730P |
注册号 | 330184000119451 | 组织机构代码 | 143857730 |
住址 | 浙江省杭州市余杭区仓前街道良睦路1399号19号103-12室 | ||
经营范围 | 贷款,联营投资,资金融通,设备租赁. |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
截止目前暂无股东信息!
截止到当前日期,暂无股东信息!
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 祝伟雄 共有4家公司 | 40.0% | 4400.0万人民币 | 1995-09-05 | |
2 | 李晓亮 共有1家公司 | 30.0% | 300.0万人民币 | 1999-04-09 | |
3 | 孟志刚 共有3家公司 | 15.0% | 150000.0万人民币 | 2001-12-29 |
登录即可免费查看!
序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|
1 |
陈国建
他有 3家公司 |
2015-06-03 | 在营 |
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2022-03-09 | 驻在地址变更 |
浙江省杭州市
临平区东湖街道东湖中路***号
|
浙江省杭州市
余杭区仓前街道良睦路****号**号***-**室
|
2 | 2022-01-28 | 驻在地址变更 |
杭州市
余杭区东湖街道东湖中路***号
|
浙江省
杭州市
临平区东湖街道东湖中路***号
|
3 | 2022-01-28 | 其他事项备案 |
******** ***********
[退出]
|
***********
[新增]
|
4 | 2022-01-28 | 负责人变更 |
俞征
[退出]
|
汪钟洪
[新增]
|
5 | 2016-10-21 | 住所变更 |
住所:杭州
余杭区临平镇临博路口(财税局内);``法定代表人(负责人):马一平;``
|
住所:杭州
市余杭区东湖街道东湖中路236号;``法定代表人(负责人):俞征;``
|
6 | 2016-10-21 | - |
注册号:********组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:9********57730P
|
7 | 2016-10-21 | 驻在地址变更 |
住所: 杭州
余杭区临平镇临博路口(财税局内);
法定代表人(负责人): 马一平;
|
住所: 杭州
市余杭区东湖街道东湖中路***号;
法定代表人(负责人): 俞征;
|
8 | 2016-10-21 | 其他事项备案 |
注册号:
[退出]
************组织机构代码证:无 [退出] |
***************
[新增]
P [新增] |
9 | 2010-04-14 | 法定代表人变更 |
法定代表人(负责人): 冯伟明
[退出]
注册号: ************* [退出] |
法定代表人(负责人): 马一平
[新增]
注册号: *************** [新增] |
10 | 2010-04-14 | 负责人变更 |
法定代表人(负责人):冯伟明
[退出]
注册号:3301841003265 [退出] [退出] |
法定代表人(负责人):马一平
[新增]
注册号:330184************ [新增] |
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
序号 | 巡查日期 | 监督发现问题 | 处理情况 | 处理意见 | 属地工商所 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2016-11-10 | - | - | 正常 | 临平所 |
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |