北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 东阳市国有资产投资有限公司 | 法定代表人 | 卢继权 关联1家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | 东阳市城市发展有限公司 | ||
企业类型 | 有限责任公司(国有控股) | 所属行业 | 租赁和商务服务业-商务服务业-组织管理服务-投资与资产管理 |
注册资本 | 100000.0万人民币 | ||
登记机关 | 东阳市市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2003-01-30 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 913307837470106450 |
注册号 | 330783000032577 | 组织机构代码 | 747010645 |
住址 | 浙江省金华市东阳市江北街道茗田社区人民北路8号429室(自主申报) | ||
经营范围 | 一般项目:以自有资金从事投资活动;企业管理;供应链管理服务;市政设施管理;规划设计管理;互联网销售(除销售需要许可的商品);大数据服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;金属制品销售;建筑材料销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2020年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
8 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 监事 | |
2 | 董事 | |
3 | 监事 | |
4 | 董事 | |
5 | 董事,总经理 | |
6 | 监事会主席 | |
7 | 董事长 | |
8 | 监事 | |
9 | 董事 | |
10 | 监事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 张琍 共有9家公司 | 100.0% | 80000.0万人民币 | 2023-01-16 | |
2 | 金敏 共有3家公司 | 100.0% | 50000.0万人民币 | 2022-12-30 | |
3 | 华斌 共有2家公司 | 100.0% | 50000.0万人民币 | 2021-06-18 | |
4 | 何震强 共有1家公司 | 100.0% | 50000.0万人民币 | 2019-09-20 | |
5 | 任国洪 共有1家公司 | 100.0% | 50000.0万人民币 | 2009-04-30 | |
6 | 李亮 共有4家公司 | 100.0% | 50000.0万人民币 | 2016-09-06 | |
7 | 程超 共有1家公司 | 100.0% | 20000.0万人民币 | 2012-11-23 | |
8 | 张琍 共有9家公司 | 100.0% | 10000.0万人民币 | 2021-07-15 | |
9 | 张琍 共有9家公司 | 100.0% | 10000.0万人民币 | 2021-07-15 | |
10 | 许峰 共有1家公司 | 100.0% | 10000.0万人民币 | 2021-05-20 |
登录即可免费查看!
序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|
1 |
李亮
他有 4家公司 |
2016-09-06 | 在营 | |
2 |
赵日炎
他有 9家公司 |
2012-05-31 | 在营 | |
3 |
徐晖
他有 1家公司 |
1995-03-23 | 在营 |
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-09-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名: 卢继权
证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 张康乐 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 张琍 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 徐小倩 证件号码: ****************** 职位: 监事 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 李洪锋 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 楼峻虎 证件号码: ****************** 职位: 总经理 姓名: 楼峻虎 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 潘中平 证件号码: ****************** 职位: 监事会主席 姓名: 王振华 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 蒋蕾 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名:王筠 证件号码:****************** 职位: 财务负责人 姓名: 斯慧 [退出] |
姓名: 卢继权
证件号码: ****************** 职位: 董事长 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 张康乐 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 张琍 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 徐小倩 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 李洪锋 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 楼峻虎 证件号码: ****************** 职位: 总经理 姓名: 楼峻虎 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 潘中平 证件号码: ****************** 职位: 监事会主席 姓名: 王振华 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 蒋蕾 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名:王筠 证件号码:****************** 职位: 财务负责人 姓名: 张冰冰 [新增] |
2 | 2024-02-05 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
25000
|
100000
(+300.0%)
|
3 | 2024-02-05 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
企业名称: 东阳市人民政府国有资产监督管理办公室
出资额: *****万 百分比: **% 企业名称: 浙江省财务开发有限责任公司 百分比: **% 出资额: ****万 [退出] |
企业名称: 东阳市人民政府国有资产监督管理办公室
出资额: *****万 百分比: **% 企业名称: 浙江省财务开发有限责任公司 出资额: *****万 百分比: **% |
4 | 2023-12-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名: 卢继权
证件号码: ****************** 职位: 董事长 证件号码: ****************** 职位: 监事会主席 姓名: 张康乐 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 张琍 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 斯慧 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 李洪锋 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 楼峻虎 证件号码: ****************** 职位: 总经理 姓名: 楼峻虎 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 王振华 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 蒋蕾 证件号码: ****************** 职位: 监事 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名:王筠 证件号码:****************** 职位: 财务负责人 姓名: 吴爽 [退出] 姓名: 蒋超男 [退出] |
姓名: 卢继权
证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 张康乐 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 张琍 证件号码: ****************** 职位: 监事 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 斯慧 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 李洪锋 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 楼峻虎 证件号码: ****************** 职位: 总经理 姓名: 楼峻虎 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 监事会主席 姓名: 王振华 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 蒋蕾 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名:王筠 证件号码:****************** 职位: 财务负责人 姓名: 徐小倩 [新增] 姓名: 潘中平 [新增] |
5 | 2023-12-27 | 业务范围变更 |
市政基础设施建设、土地开发、城市公共资源项目的投资开发、国有资产投资经营管理
[退出]
房地产开发 [退出] (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) [退出] |
一般项目:以自有资金从事投资活动
[新增]
企业管理 [新增] 供应链管理服务 [新增] 市政设施管理 [新增] 规划设计管理 [新增] 互联网销售(除销售需要许可的商品) [新增] 大数据服务 [新增] 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 [新增] 金属制品销售 [新增] 建筑材料销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) [新增] |
6 | 2022-10-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名:卢继权
证件号码:****************** 职位:董事长 姓名:卢继权 证件号码:****************** 职位:总经理 姓名:吴爽 证件号码:****************** 职位:监事会主席 姓名:张康乐 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:张琍 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:斯慧 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:李洪锋 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:王振华 证件号码:****************** 职位:董事 证件号码:****************** 姓名:蒋蕾 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:蒋超男 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:王筠 证件号码:****************** 职位:财务负责人 姓名:蒋旭峰 [退出] 职位:副董事长 [退出] |
姓名:卢继权
证件号码:****************** 职位:董事长 姓名:吴爽 证件号码:****************** 职位:监事会主席 姓名:张康乐 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:张琍 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:斯慧 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:李洪锋 证件号码:****************** 职位:董事 证件号码:****************** 职位:总经理 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:王振华 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:蒋蕾 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:蒋超男 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:王筠 证件号码:****************** 职位:财务负责人 姓名:楼峻虎 [新增] 姓名:楼峻虎 [新增] |
7 | 2022-03-21 | 负责人变更 |
斯庆锋
[退出]
|
卢继权
[新增]
|
8 | 2022-03-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
证件号码: ******************
职位: 董事 姓名: 张康乐 证件号码: ****************** 职位: 监事 证件号码: ****************** 职位: 董事长 证件号码: ****************** 职位: 总经理 姓名: 斯慧 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 监事 证件号码: ****************** 职位: 监事 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 蒋超男 证件号码: ****************** 职位: 监事 证件号码: ****************** 职位: 监事会主席 姓名:王筠 证件号码:****************** 职位: 财务负责人 姓名: 厉向红 [退出] 姓名: 斯庆锋 [退出] 姓名: 斯庆锋 [退出] 姓名: 杜罡 [退出] 姓名: 杨齐芳 [退出] 姓名: 潘宇欣 [退出] 姓名: 王筠 [退出] 姓名: 郭滨 [退出] |
证件号码: ******************
职位: 董事长 证件号码: ****************** 职位: 总经理 证件号码: ****************** 职位: 监事会主席 姓名: 张康乐 证件号码: ****************** 职位: 监事 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 斯慧 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 蒋超男 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名:王筠 证件号码:****************** 职位: 财务负责人 姓名: 卢继权 [新增] 姓名: 卢继权 [新增] 姓名: 吴爽 [新增] 姓名: 张琍 [新增] 姓名: 李洪锋 [新增] 姓名: 王振华 [新增] 姓名: 蒋旭峰 [新增] 职位: 副董事长 [新增] 姓名: 蒋蕾 [新增] |
9 | 2022-03-21 | 驻在地址变更 |
浙江省
东阳市城南东路***号
|
浙江省
金华市东阳市江北街道茗田社区人民北路*号***室(自主申报)
|
10 | 2020-08-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名: 厉向红
证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 张康乐 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 斯庆锋 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 斯庆锋 证件号码: ****************** 职位: 总经理 姓名: 斯慧 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 杜罡 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 杨齐芳 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 潘宇欣 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 王筠 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 蒋超男 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 郭滨 证件号码: ****************** 职位: 监事会主席 |
姓名: 厉向红
证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 张康乐 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 斯庆锋 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 斯庆锋 证件号码: ****************** 职位: 总经理 姓名: 斯慧 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 杜罡 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 杨齐芳 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 潘宇欣 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 王筠 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 蒋超男 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 郭滨 证件号码: ****************** 职位: 监事会主席 |
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 金华正达工程造价咨询有限公司关于东阳市国有资产投资有限公司2024年境外债全球协调人选聘项目的中标(成交)结果公告 | 招标方 | 2024-04-23 | 详情 |
2 | 金华正达工程造价咨询有限公司关于东阳市国有资产投资有限公司2024年境外债全球协调人选聘项目的公开招标公告 | 招标方 | 2024-03-30 | 详情 |
3 | 关于东阳市国有资产投资有限公司2024年境外债全球协调人选聘项目的公开招标公告 | 招标方 | 2024-03-30 | 详情 |
4 | 金华正达工程造价咨询有限公司关于东阳市国有资产投资有限公司私募公司债发行中介服务机构采购项目的公开招标公告 | 招标方 | 2024-03-11 | 详情 |
5 | 金华正达工程造价咨询有限公司关于东阳市国有资产投资有限公司私募公司债发行中介服务机构采购项目的公开招标公告 | 招标方 | 2024-03-11 | 详情 |
6 | 金华正达工程造价咨询有限公司关于东阳市国有资产投资有限公司企业债券发行中介服务机构采购项目的中标(成交)结果公告 | 招标方 | 2024-02-27 | 详情 |
7 | 金华正达工程造价咨询有限公司关于东阳市国有资产投资有限公司企业债券发行中介服务机构采购项目的中标(成交)结果公告 | 招标方 | 2024-02-27 | 详情 |
8 | 金华正达工程造价咨询有限公司关于东阳市国有资产投资有限公司企业债券发行中介服务机构采购项目的公开招标公告 | 招标方 | 2024-02-01 | 详情 |
9 | 东阳市思存工程管理服务有限公司关于东阳市国有资产投资有限公司2023年境外债全球协调人遴选项目(第二次)采购公告 | 招标方 | 2023-12-29 | 详情 |
10 | 东阳市思存工程管理服务有限公司关于东阳市国有资产投资有限公司2023年境外债全球协调人遴选项目废标公告 | 招标方 | 2023-12-29 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |