北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 磐安县城乡建设集团有限公司 | 法定代表人 | 杨震 关联3家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | 磐安县城市建设发展有限责任公司 | ||
企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 所属行业 | 租赁和商务服务业-商务服务业-组织管理服务-投资与资产管理 |
注册资本 | 20000.0万人民币 | ||
登记机关 | 磐安县市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2002-05-22 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | 18人 | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91330727739229399M |
注册号 | 330727000006848 | 组织机构代码 | 739229399 |
住址 | 浙江省安文街道龙山路68号(自主申报) | ||
经营范围 | 许可项目:建设工程施工;建筑物拆除作业(爆破作业除外);房地产开发经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:土地整治服务;本市范围内公共租赁住房的建设、租赁经营管理;园林绿化工程施工;集中式快速充电站(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 监事 | |
2 | 董事 | |
3 | 董事,副总经理 | |
4 | 监事 | |
5 | 董事 | |
6 | 董事长 | |
7 | 监事 | |
8 | 监事 | |
9 | 董事兼总经理 | |
10 | 监事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 羊贤德 共有6家公司 | 100.0% | 10000.0万人民币 | 2013-07-04 | |
2 | 陈豪亮 共有5家公司 | 100.0% | 10000.0万人民币 | 1992-11-04 | |
3 | 陈豪亮 共有5家公司 | 100.0% | 10000.0万人民币 | 2007-11-05 | |
4 | 杨定洪 共有2家公司 | 100.0% | 8000.0万人民币 | 2014-01-22 | |
5 | 马志鹏 共有2家公司 | 100.0% | 6000.0万人民币 | 2009-04-09 | |
6 | 陈豪亮 共有5家公司 | 100.0% | 5000.0万人民币 | 2021-08-13 | |
7 | 吕华伟 共有3家公司 | 100.0% | 5000.0万人民币 | 2017-11-06 | |
8 | 谢家伟 共有5家公司 | 100.0% | 5000.0万人民币 | 2022-09-19 | |
9 | 潘跃良 共有1家公司 | 100.0% | 1200.0万人民币 | 2017-11-06 | |
10 | 周卫星 共有1家公司 | 100.0% | 1000.0万人民币 | 2023-02-27 |
登录即可免费查看!
序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|
1 |
潘跃良
他有 1家公司 |
2017-11-06 | 在营 |
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-01-31 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名: 何壮壮
证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 周淑清 证件号码: ****************** 职位: 执行监事 姓名: 张品德 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 杨卫华 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 杨震 证件号码: ****************** 姓名: 林莺燕 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 潘跃良 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 羊贤德 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 羊贤德 证件号码: ****************** 职位: 副总经理 姓名: 蔡丽敏 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名:马海鹏 证件号码:****************** 职位: 财务负责人 职位: 董事长兼总经理 [退出] |
姓名: 何壮壮
证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 周淑清 证件号码: ****************** 职位: 执行监事 姓名: 张品德 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 姓名: 杨卫华 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 杨震 证件号码: ****************** 姓名: 林莺燕 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 潘跃良 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 羊贤德 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 羊贤德 证件号码: ****************** 职位: 副总经理 姓名: 蔡丽敏 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名:马海鹏 证件号码:****************** 职位: 财务负责人 姓名: 张斌 [新增] 职位: 董事兼总经理 [新增] 职位: 董事长 [新增] |
2 | 2024-01-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名: 何壮壮
证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 周淑清 证件号码: ****************** 职位: 执行监事 姓名: 张品德 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 董事长兼总经理 姓名: 杨卫华 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 林莺燕 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 潘跃良 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 羊贤德 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 羊贤德 证件号码: ****************** 职位: 副总经理 姓名: 蔡丽敏 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名:马海鹏 证件号码:****************** 职位: 财务负责人 姓名: 张斌 [退出] |
姓名: 何壮壮
证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 周淑清 证件号码: ****************** 职位: 执行监事 姓名: 张品德 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 杨卫华 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 董事长兼总经理 姓名: 林莺燕 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 潘跃良 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 羊贤德 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 羊贤德 证件号码: ****************** 职位: 副总经理 姓名: 蔡丽敏 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名:马海鹏 证件号码:****************** 职位: 财务负责人 姓名: 杨震 [新增] |
3 | 2024-01-16 | 负责人变更 |
张斌
[退出]
|
杨震
[新增]
|
4 | 2023-10-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名:何壮壮
证件号码:****************** 职位:监事 姓名:周淑清 证件号码:****************** 职位:执行监事 姓名:张品德 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:张斌 证件号码:****************** 职位:董事长兼总经理 姓名:杨卫华 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:林莺燕 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:潘跃良 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:羊贤德 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:羊贤德 证件号码:****************** 职位:副总经理 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:马海鹏 证件号码:****************** 职位:财务负责人 姓名:陈天杭 [退出] |
姓名:何壮壮
证件号码:****************** 职位:监事 姓名:周淑清 证件号码:****************** 职位:执行监事 姓名:张品德 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:张斌 证件号码:****************** 职位:董事长兼总经理 姓名:杨卫华 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:林莺燕 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:潘跃良 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:羊贤德 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:羊贤德 证件号码:****************** 职位:副总经理 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:马海鹏 证件号码:****************** 职位:财务负责人 姓名:蔡丽敏 [新增] |
5 | 2023-09-25 | 负责人变更 |
马海鹏
[退出]
|
张斌
[新增]
|
6 | 2023-09-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名:何壮壮
证件号码:****************** 职位:监事 姓名:周淑清 证件号码:****************** 职位:执行监事 姓名:张品德 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:张斌 证件号码:****************** 姓名:杨卫华 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:林莺燕 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:潘跃良 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:羊贤德 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:羊贤德 证件号码:****************** 职位:副总经理 姓名:陈天杭 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:马海鹏 证件号码:****************** 姓名:马海鹏 证件号码:****************** 职位:财务负责人 职位:董事兼总经理 [退出] 职位:董事长 [退出] |
姓名:何壮壮
证件号码:****************** 职位:监事 姓名:周淑清 证件号码:****************** 职位:执行监事 姓名:张品德 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:张斌 证件号码:****************** 姓名:杨卫华 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:林莺燕 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:潘跃良 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:羊贤德 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:羊贤德 证件号码:****************** 职位:副总经理 姓名:陈天杭 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:马海鹏 证件号码:****************** 职位:财务负责人 职位:董事长兼总经理 [新增] |
7 | 2023-07-06 | 章程备案 |
修改第
10
条内容,董事会成员改为
4
人
|
修改第
7
条内容,董事会成员改为
5
人
|
8 | 2023-07-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名:何壮壮
证件号码:****************** 职位:监事 姓名:周淑清 证件号码:****************** 职位:执行监事 姓名:张品德 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:张斌 证件号码:****************** 职位:董事兼总经理 姓名:杨卫华 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:林莺燕 证件号码:****************** 职位:监事 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:潘跃良 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:羊贤德 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:羊贤德 证件号码:****************** 职位:副总经理 姓名:陈天杭 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:马海鹏 证件号码:****************** 职位:董事长 姓名:马海鹏 证件号码:****************** 职位:财务负责人 姓名:滕彬 [退出] |
姓名:何壮壮
证件号码:****************** 职位:监事 姓名:周淑清 证件号码:****************** 职位:执行监事 姓名:张品德 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:张斌 证件号码:****************** 职位:董事兼总经理 姓名:杨卫华 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:林莺燕 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:潘跃良 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:羊贤德 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:羊贤德 证件号码:****************** 职位:副总经理 姓名:陈天杭 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:马海鹏 证件号码:****************** 职位:董事长 姓名:马海鹏 证件号码:****************** 职位:财务负责人 |
9 | 2023-05-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名:何壮壮
证件号码:****************** 职位:监事 姓名:周淑清 证件号码:****************** 职位:执行监事 姓名:张品德 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:杨卫华 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:林莺燕 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:滕彬 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:潘跃良 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:陈天杭 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:马海鹏 证件号码:****************** 职位:董事长 姓名:马海鹏 证件号码:****************** 姓名:马海鹏 证件号码:****************** 职位:财务负责人 职位:总经理 [退出] |
姓名:何壮壮
证件号码:****************** 职位:监事 姓名:周淑清 证件号码:****************** 职位:执行监事 姓名:张品德 证件号码:****************** 职位:董事 证件号码:****************** 姓名:杨卫华 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:林莺燕 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:滕彬 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:潘跃良 证件号码:****************** 职位:监事 证件号码:****************** 职位:董事 证件号码:****************** 姓名:陈天杭 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:马海鹏 证件号码:****************** 职位:董事长 姓名:马海鹏 证件号码:****************** 职位:财务负责人 姓名:张斌 [新增] 职位:董事兼总经理 [新增] 姓名:羊贤德 [新增] 姓名:羊贤德 [新增] 职位:副总经理 [新增] |
10 | 2022-03-08 | 章程备案 |
修改第10条内容,董事会成员改为4人[新增]
|
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
序号 | 处罚决定日期 | 决定书文号 | 行政处罚内容 | 决定机关 |
---|---|---|---|---|
1 | 2023-09-01 | 磐综执罚决字〔2023〕第000586号 | - | 磐安县行政执法局 |
2 | 2022-11-29 | 磐综执罚决字〔2022〕第000109号 | - | 磐安县综合行政执法局 |
3 | 2019-01-30 | 磐安综执罚决字〔2019〕第11号 | - | 金华市县综合行政执法局 |
序号 | 处罚决定日期 | 决定书文号 | 处罚事由 | 处罚结果 | 决定机关 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-09-01 | 磐综执罚决字﹝2023﹞第000586号 | 主要违法事实:2023年8月7日,当事人在浙江省**县实施了擅自占用城市道路的行为,违反了《浙江省城市道路管理办法》第二十七条第(一)项的规定。行政处罚的种类和依据:根据《浙江省城市道路管理办法》第三十六条的规定,对当事人处以罚款人民币壹万元整(¥10,000.00)。行政处罚的履行方式和期限:上述罚款,当事人应自收到本处罚决定书之日起15日内将罚款缴至**银行。逾期不缴纳罚款的,依据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条第一款第(一)项规定可以每日按罚款数额的百分之三加处罚款,加处罚款的数额不得超出罚款的数额。 | 处以罚款人民币壹万元整(¥10,000.00) | 磐安县行政执法局 |
2 | 2022-11-29 | 磐综执罚决字﹝2022﹞第000109号 | 当事人磐安县城乡建设集团有限公司于2022年9月4日在浙江省金华市磐安县安文街道“海螺山”山场内祗玉阁项目未经林业部门审核同意擅自改变林地用途,违反了《中华人民共和国森林法》第三十七条第一款的规定,依据《中华人民共和国森林法》第七十三条第一款的规定,责令当事人于90日内恢复林业生产条件和恢复植被,并作出如下行政处罚:处以罚款人民币肆仟玖佰陆拾肆元整(¥4,964.00)。 | 结合《浙江省主要林业行政处罚裁量权实施标准》“擅自改变公益林林地用途面积在2.5亩以下的,或者商品林林地用途面积在2亩以上5亩以下的,责令限期恢复植被和林业生产条件,处恢复植被和林业生产条件所需费用1倍以上2倍以下的罚款”的规定,责令当事人于90日内恢复林业生产条件和恢复植被,并作出如下行政处罚:处恢复植被和林业生产条件所需费用一倍的罚款,计人民币肆仟玖佰陆拾肆元整(¥4964.00) | 磐安县行政执法局 |
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 浙江科佳工程咨询有限公司关于2024-2027年度安全评价服务单位入围采购公开招标公告 | 招标方 | 2024-09-27 | 详情 |
2 | 关于磐安县城乡建设集团有限公司2024-2026年度房屋建筑和市政基础设施工程质量检测单位入围项目的采购结果公告 | 招标方 | 2024-09-24 | 详情 |
3 | 磐安县昌文市政园林养护有限公司49%股权 | 招标方 | 2024-09-06 | 详情 |
4 | 磐安县城乡建设集团有限公司2024-2026年度房屋建筑和市政基础设施工程质量检测单位入围项目的公开招标公告 | 招标方 | 2024-09-04 | 详情 |
5 | 磐安县城乡建设集团有限公司2024-2026年度房屋建筑和市政基础设施工程质量检测单位入围项目的公开招标公告 | 招标方 | 2024-09-02 | 详情 |
6 | 磐安县文体中心工程--舞台中标结果公示 | 招标方 | 2024-08-27 | 详情 |
7 | 关于磐安县文体中心工程--舞台的公开招标公告(非政府采购) | 招标方 | 2024-08-05 | 详情 |
8 | 磐安县城南(联进)区块基础设施建设项目-道路工程[A3307270830007122002001]-合同公示 | 招标方 | 2024-07-23 | 详情 |
9 | 磐安县城南(联进)区块基础设施建设项目-道路工程[A3307270830007122002001]合同 | 招标方 | 2024-07-23 | 详情 |
10 | 磐安县文体中心工程--舞台采购项目招标预公告 | 招标方 | 2024-07-23 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |