北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:公司是于1993年6月经舟山市人民政府舟政发[1993]25号文《关于同意建立舟山市交通投资公司的批复》批准成立的全民所有制企业,成立时注册资本300万元。 1994年3月,根据舟山市交通委员会舟交[1994]61号文《关于同意增拨企业注册资金的批复》,公司注册资本增加至1,000万元。 2004年9月,公司注册资本金增加至3,000万元,舟山方舟会计师事务所出具了舟验字(2004)146号的验资报告。 2005年11月,公司注册资本金增加至7,100万元,舟山安达会计师事务所出具了舟安会师验字(2005)第319号的验资报告。 2009年9月,根据舟山市人民政府舟政函[2009]63号文,公司注册资本增加至21,779万元。同时,将舟山市交通国有资产经营有限公司持有的舟山海峡轮渡集团有限公司100%股权、浙江舟山一海海运有限公司51%股权等无偿划转给舟山交投持有。 2011年9月29日,舟山市交通投资集团公司挂牌成立,这是群岛新区交通投融资体制改革的一项重大创新和突破。 ...更多
公司名称 | 舟山交通投资集团有限公司 | 法定代表人 | 丁涛 关联1家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | 舟山市交通投资公司 | ||
企业类型 | 有限责任公司(国有控股) | 所属行业 | 租赁和商务服务业-商务服务业-组织管理服务-投资与资产管理 |
注册资本 | 100000.0万人民币 | ||
登记机关 | 舟山市市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 1993-06-19 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91330900148697350M |
注册号 | 330900000006934 | 组织机构代码 | 148697350 |
住址 | 中国(浙江)自由贸易试验区舟山市定海区千岛街道赛丽广场12幢7F西区、8F-9F(自主申报) | ||
经营范围 | 交通基础设施投资、经营、管理,旅游项目投资开发,合作投资、委托投资,投资管理,房地产开发,一般货物仓储配送,汽车、船舶、船用品及配件、燃料油(不含危险化学品)、润滑油、化工产品(不含危险化学品及易制毒品);电动工具、机电产品、建筑材料、装潢材料销售,施工机械、运输车船租赁,酒店管理;货物及技术进出口;限分支机构经营:柴油零售(凭有效许可证经营)。 |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2020年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
8 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事 | |
2 | 董事 | |
3 | 董事 | |
4 | 监事 | |
5 | 监事 | |
6 | 监事 | |
7 | 董事 | |
8 | 监事会主席 | |
9 | 监事 | |
10 | 董事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 李峰 共有1家公司 | 100.0% | 107000.0万人民币 | 2016-06-21 | |
2 | 余小东 共有10家公司 | 100.0% | 100000.0万人民币 | 2017-05-15 | |
3 | 孙宏宇 共有9家公司 | 100.0% | 83768.7万人民币 | 2000-07-19 | |
4 | 虞彭挺 共有5家公司 | 100.0% | 80200.0万人民币 | 2019-10-24 | |
5 | 张辉 共有1家公司 | 100.0% | 50000.0万人民币 | 2015-04-03 | |
6 | 邹宏华 共有1家公司 | 100.0% | 24000.0万人民币 | 2017-04-05 | |
7 | 李平敏 共有5家公司 | 100.0% | 22768.0万人民币 | 1998-04-26 | |
8 | 王欣 共有4家公司 | 100.0% | 20000.0万人民币 | 2020-08-25 | |
9 | 汪海 共有2家公司 | 100.0% | 15000.0万人民币 | 2014-04-16 | |
10 | 李维斌 共有7家公司 | 100.0% | 13518.7万人民币 | 1999-07-29 |
登录即可免费查看!
序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|
1 |
虞彭挺
他有 5家公司 |
2019-10-24 | 在营 | |
2 |
李峰
他有 1家公司 |
2016-06-21 | 在营 | |
3 |
张辉
他有 1家公司 |
2015-04-03 | 在营 | |
4 |
张辉
他有 1家公司 |
2012-12-20 | 注销 | |
5 |
朱军
他有 1家公司 |
2007-05-22 | 在营 | |
6 |
贝剑波
他有 2家公司 |
1998-03-26 | 在营 |
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-08-22 | 负责人变更 |
袁海滨
[退出]
|
丁涛
[新增]
|
2 | 2024-08-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名: 余小东
证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 监事 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 经理 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 应能杰 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 张敏艳 证件号码: ****************** 职位: 监事 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 王军位 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 董事长 证件号码: ****************** 职位: 监事 证件号码: ****************** 职位: 监事会主席 证件号码:****************** 职位: 财务负责人 姓名: 卢志祥 [退出] 姓名: 周志国 [退出] 姓名: 周志国 [退出] 姓名: 孙爱华 [退出] 姓名: 李维斌 [退出] 姓名: 汤海良 [退出] 姓名: 袁海滨 [退出] 姓名: 郭文新 [退出] 姓名: 陈存友 [退出] 姓名:王志芳 [退出] |
证件号码: ******************
职位: 董事长 证件号码: ****************** 职位: 经理 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 余小东 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 应能杰 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 张敏艳 证件号码: ****************** 职位: 监事 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 王军位 证件号码: ****************** 职位: 监事 证件号码: ****************** 职位: 监事 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 监事会主席 证件号码:****************** 职位: 财务负责人 姓名: 丁涛 [新增] 姓名: 丁涛 [新增] 姓名: 何勇 [新增] 姓名: 张辉 [新增] 姓名: 朱晖 [新增] 姓名: 穆倩慈 [新增] 姓名: 虞彭挺 [新增] 姓名: 金燕萍 [新增] 姓名: 陈益君 [新增] 姓名:张寅 [新增] |
3 | 2022-03-21 | 驻在地址变更 |
舟山市定海区
新城千岛路***号
|
中国(浙江)自由贸易试验区
舟山市定海区
千岛街道赛丽广场**幢*F西区、*F-*F(自主申报)
|
4 | 2022-03-21 | 其他事项备案 |
原邮政编码:
[退出]
|
新邮政编码:
[新增]
|
5 | 2021-07-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名: 余小东
证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 卢志祥 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 周志国 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 周志国 证件号码: ****************** 职位: 经理 姓名: 孙爱华 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 张敏艳 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 李维斌 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 汤海良 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 王军位 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 袁海滨 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 郭文新 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 陈存友 证件号码: ****************** 职位: 监事会主席 姓名: 虞彭挺 [退出] |
姓名: 余小东
证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 卢志祥 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 周志国 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 周志国 证件号码: ****************** 职位: 经理 姓名: 孙爱华 证件号码: ****************** 职位: 监事 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 张敏艳 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 李维斌 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 汤海良 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 王军位 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 袁海滨 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 郭文新 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 陈存友 证件号码: ****************** 职位: 监事会主席 姓名: 应能杰 [新增] |
6 | 2020-07-30 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
企业名称: 舟山市国有资产监督管理委员会
出资额: ******万 [退出] 百分比: ***% [退出] |
企业名称: 舟山市国有资产监督管理委员会
出资额: *****万 [新增] 百分比: **% [新增] 企业名称: 浙江省财务开发有限责任公司 [新增] 出资额: *****万 [新增] 百分比: **% [新增] |
7 | 2020-07-30 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(国有
独资
)
|
有限责任公司(国有
控股
)
|
8 | 2020-06-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
证件号码: ******************
职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 余小东 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 周志国 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 周志国 证件号码: ****************** 职位: 经理 证件号码: ****************** 职位: 监事 证件号码: ****************** 职位: 监事 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 汤海良 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 监事 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 袁海滨 证件号码: ****************** 职位: 董事长 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 丁天江 [退出] 姓名: 严少逸 [退出] 姓名: 张斌 [退出] 姓名: 张蔚文(职工) [退出] 姓名: 李维斌(职工) [退出] 姓名: 王军位(职工) [退出] 姓名: 王泓波 [退出] 姓名: 陈存友(主席) [退出] |
姓名: 余小东
证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 周志国 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 周志国 证件号码: ****************** 职位: 经理 证件号码: ****************** 职位: 监事 证件号码: ****************** 职位: 监事 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 汤海良 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 袁海滨 证件号码: ****************** 职位: 董事长 证件号码: ****************** 职位: 监事 证件号码: ****************** 姓名: 卢志祥 [新增] 姓名: 孙爱华 [新增] 姓名: 张敏艳 [新增] 姓名: 李维斌 [新增] 姓名: 王军位 [新增] 姓名: 虞彭挺 [新增] 姓名: 郭文新 [新增] 姓名: 陈存友 [新增] 职位: 监事会主席 [新增] |
9 | 2018-06-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名: 丁天江
证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 李维斌(职工) 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 汤海良 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 王泓波 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 袁海滨 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 职位: 监事 职位: 董事 姓名: 张海强 [退出] 职位: 董事 姓名: 张蔚文(职工) [退出] 职位: 董事 姓名: 杨养堂 [退出] 职位: 董事 姓名: 洪彦 [退出] 职位: 监事 姓名: 王军位(职工) [退出] 职位: 董事长 姓名: 袁海滨 [退出] 职位: 经理 姓名: 贺跃达 [退出] 职位: 监事 姓名: 陈存友(主席) [退出] |
姓名: 丁天江
证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 李维斌(职工) 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 汤海良 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 王泓波 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 袁海滨 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 职位: 监事 职位: 董事 姓名: 严少逸 [新增] 职位: 监事 姓名: 余小东 [新增] 职位: 董事 姓名: 周志国 [新增] 职位: 董事 姓名: 周志国 [新增] 职位: 经理 姓名: 张斌 [新增] 职位: 监事 姓名: 张蔚文(职工) [新增] 职位: 董事 姓名: 王军位(职工) [新增] 职位: 董事长 姓名: 陈存友(主席) [新增] |
10 | 2017-09-29 | 章程备案 |
*****
|
*****
*
|
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 舟山交投集团2024年高温慰问品采购项目竞价终止公告 | 招标方 | 2024-08-05 | 详情 |
2 | 舟山交投集团2024年高温慰问品采购项目竞价公告 | 招标方 | 2024-08-02 | 详情 |
3 | 定海三江客运中心提升改造工程 | 招标方 | 2024-03-26 | 详情 |
4 | 定海三江客运中心提升改造工程[A3309021010000861001001] | 招标方 | 2024-02-28 | 详情 |
5 | 定海三江客运中心提升改造工程中标结果公告[A3309021010000861001001] | 招标方 | 2024-01-31 | 详情 |
6 | 定海三江客运中心提升改造工程中标结果公告 | 招标方 | 2024-01-31 | 详情 |
7 | 定海三江客运中心提升改造工程中标候选人公示[A3309021010000861001001]-候选人公示 | 招标方 | 2024-01-26 | 详情 |
8 | 定海三江客运中心提升改造工程开标记录[A3309021010000861001001] | 招标方 | 2024-01-25 | 详情 |
9 | 定海三江客运中心提升改造工程中标候选人公示[A3309021010000861001001] | 招标方 | 2024-01-25 | 详情 |
10 | 定海三江客运中心提升改造工程中标候选人公示 | 招标方 | 2024-01-25 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
序号 | 申请日期 | 商标 | 商标名 | 注册号 | 分类 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2018-02-06 | 舟山交投 ZHOUSHAN COMMUNICATIONS INVESTMENT | 29172056 | 36类-金融物管 | |
2 | 2018-02-06 | ZSCI ZHOUSHAN COMMUNICATIONS INVESTMENT | 29163912 | 36类-金融物管 | |
3 | 2018-02-06 | ZSCI ZHOUSHAN COMMUNICATIONS INVESTMENT | 29153461 | 42类-网站服务 | |
4 | 2018-02-06 | ZSCI ZHOUSHAN COMMUNICATIONS INVESTMENT | 29163413 | 39类-运输存储 | |
5 | 2018-02-06 | 舟山交通投资集团有限公司 ZHOUSHAN COMMUNICATIONS INVESTMENT GROUP CO.,LTD | 29154680 | 09类-科学仪器 | |
6 | 2018-02-06 | ZSCI ZHOUSHAN COMMUNICATIONS INVESTMENT | 29171191 | 37类-建筑修理 | |
7 | 2018-02-06 | 舟山交通投资集团有限公司 ZHOUSHAN COMMUNICATIONS INVESTMENT GROUP CO.,LTD | 29166694 | 35类-广告销售 | |
8 | 2018-02-06 | 舟山交通投资集团有限公司 ZHOUSHAN COMMUNICATIONS INVESTMENT GROUP CO.,LTD | 29163384 | 39类-运输存储 | |
9 | 2018-02-06 | 舟山交通投资集团有限公司 ZHOUSHAN COMMUNICATIONS INVESTMENT GROUP CO.,LTD | 29154317 | 19类-建筑材料 | |
10 | 2018-02-06 | 舟山交通投资集团有限公司 ZHOUSHAN COMMUNICATIONS INVESTMENT GROUP CO.,LTD | 29150861 | 38类-通讯物管 |
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
序号 | 审核日期 | 网站名称 | 域名 | 网站备案/许可证号 |
---|---|---|---|---|
1 | 2017-10-30 | 舟山交通投资集团有限公司 | www.zscig.com | 浙ICP备15030410号 |
2 | 2017-02-14 | 舟山交通投资集团有限公司 | www.zscig.com | 浙ICP备15030410号-1 |
3 | 2015-05-08 | 舟山交通投资集团有限公司 | www.zscig.com | 浙ICP备15014247号 |
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |