北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 扬州竟成企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 法定代表人 | 张文生 关联24家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限合伙企业 | 所属行业 | 租赁和商务服务业-商务服务业-组织管理服务 |
注册资本 | 268.0万人民币 | ||
登记机关 | 扬州市行政审批局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2016-03-28 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91321000MA1MGWX38J |
注册号 | 321000000095890 | 组织机构代码 | MA1MGWX38 |
住址 | 杭集镇锦都扬州国际酒店用品城C9-11号 | ||
经营范围 | 管理咨询、股权投资、股权投资管理(不含金融、类金融业务,依法取得许可或备案的除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 股东名 | 持股比例 | 认缴出资额 |
---|---|---|---|
1 |
张
张文生
|
*** | *** |
2 |
姜
姜强
|
*** | *** |
3 |
徐
徐玲
|
*** | *** |
4 |
蔡
蔡君鑫
|
*** | *** |
5 |
杨
杨秀殿
|
*** | *** |
6 |
嵇
嵇玉芳
|
*** | *** |
7 |
王
王新余
|
*** | *** |
8 |
范
范华丽
|
*** | *** |
9 |
仇
仇庆凤
|
*** | *** |
10 |
滕
滕志刚
|
*** | *** |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 张文生 共有24家公司 | 46.0% | 4600.0万人民币 | 1997-01-08 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2022-12-07 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
张文生
仇庆凤 段荣君 王新余 姜强 杨秀殿 徐玲 崔成爱 姜福海 俞晨波 郭子明 王卉 孙雲霞 陆留华 郑美丽 姚启芳 梁强 蔡君鑫 唐飞 李娟 王领 吴琼 马彭杰 陈平 龚国斌 李云霞 滕志刚 嵇玉芳 吴红艳 戚智霞 顾修雅 赵清 范华丽 傅启兰 徐秋萍 侯晨 程丹 葛金龙 蒋爱剑 [退出] 高振坤 [退出] |
张文生
仇庆凤 段荣君 王新余 姜强 杨秀殿 徐玲 崔成爱 姜福海 俞晨波 郭子明 王卉 孙雲霞 陆留华 郑美丽 姚启芳 梁强 蔡君鑫 唐飞 李娟 吴琼 马彭杰 陈平 王领 龚国斌 李云霞 滕志刚 嵇玉芳 吴红艳 戚智霞 顾修雅 赵清 范华丽 程丹 葛金龙 侯晨 傅启兰 徐秋萍 |
2 | 2022-10-18 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
张文生
仇庆凤 段荣君 蒋爱剑 王新余 姜强 杨秀殿 徐玲 崔成爱 姜福海 俞晨波 郭子明 王卉 孙雲霞 陆留华 郑美丽 姚启芳 梁强 蔡君鑫 唐飞 李娟 吴琼 马彭杰 陈平 王领 龚国斌 李云霞 滕志刚 高振坤 嵇玉芳 吴红艳 戚智霞 顾修雅 赵清 范华丽 程丹 葛金龙 侯晨 傅启兰 徐秋萍 刘亚璇 [退出] 朱世锋 [退出] 陈华 [退出] 居蕾 [退出] |
张文生
仇庆凤 段荣君 蒋爱剑 王新余 姜强 杨秀殿 徐玲 崔成爱 姜福海 俞晨波 郭子明 王卉 孙雲霞 陆留华 郑美丽 姚启芳 梁强 蔡君鑫 唐飞 李娟 吴琼 马彭杰 陈平 王领 龚国斌 李云霞 滕志刚 高振坤 嵇玉芳 吴红艳 戚智霞 顾修雅 赵清 范华丽 程丹 葛金龙 侯晨 傅启兰 徐秋萍 |
3 | 2020-03-10 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
张文生
仇庆凤 段荣君 蒋爱剑 王新余 姜强 杨秀殿 徐玲 崔成爱 姜福海 俞晨波 郭子明 王卉 孙 [退出] |
张文生
仇庆凤 段荣君 蒋爱剑 王新余 姜强 杨秀殿 徐玲 崔成爱 姜福海 俞晨波 郭子明 王卉 孙?霞 [新增] 陆留华 [新增] 郑美丽 [新增] 刘亚璇 [新增] 姚启芳 [新增] 梁强 [新增] 蔡君鑫 [新增] 唐飞 [新增] 李娟 [新增] 吴琼 [新增] 马彭杰 [新增] 陈平 [新增] 王领 [新增] 龚国斌 [新增] 李云霞 [新增] 滕志刚 [新增] 高振坤 [新增] 嵇玉芳 [新增] 吴红艳 [新增] 戚智霞 [新增] 顾修雅 [新增] 赵清 [新增] 朱世锋 [新增] 范华丽 [新增] 程丹 [新增] 陈华 [新增] 居蕾 [新增] 葛金龙 [新增] 侯晨 [新增] 傅启兰 [新增] 徐秋萍 [新增] |
4 | 2020-03-10 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
张文生
仇庆凤 段荣君 蒋爱剑 王新余 姜强 杨秀殿 徐玲 崔成爱 姜福海 俞晨波 郭子明 王卉 孙雲霞 陆留华 郑美丽 刘亚璇 姚启芳 梁强 蔡君鑫 唐飞 李娟 吴琼 马彭杰 陈平 王领 龚国斌 李云霞 滕志刚 高振坤 嵇玉芳 吴红艳 戚智霞 顾修雅 赵清 朱世锋 范华丽 程丹 陈华 居蕾 葛金龙 侯晨 傅启兰 徐秋萍 周小波 [退出] 刘萌 [退出] |
张文生
仇庆凤 段荣君 蒋爱剑 王新余 姜强 杨秀殿 徐玲 崔成爱 姜福海 俞晨波 郭子明 王卉 孙雲霞 陆留华 郑美丽 刘亚璇 姚启芳 梁强 蔡君鑫 唐飞 李娟 吴琼 马彭杰 陈平 王领 龚国斌 李云霞 滕志刚 高振坤 嵇玉芳 吴红艳 戚智霞 顾修雅 赵清 朱世锋 范华丽 程丹 陈华 居蕾 葛金龙 侯晨 傅启兰 徐秋萍 |
5 | 2018-01-23 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
张文生
仇庆凤 段荣君 蒋爱剑 王新余 姜强 杨秀殿 徐玲 崔成爱 姜福海 俞晨波 陆留华 郭子明 王卉 孙雲霞 郑美丽 刘亚璇 姚启芳 梁强 蔡君鑫 唐飞 李娟 陈平 吴琼 周小波 马彭杰 王领 龚国斌 李云霞 滕志刚 高振坤 嵇玉芳 吴红艳 朱世锋 戚智霞 顾修雅 赵清 刘萌 范华丽 程丹 陈华 居蕾 葛金龙 侯晨 徐秋萍 傅启兰 管庆 [退出] |
张文生
仇庆凤 段荣君 蒋爱剑 王新余 姜强 杨秀殿 徐玲 崔成爱 姜福海 俞晨波 郭子明 王卉 孙雲霞 陆留华 郑美丽 刘亚璇 姚启芳 梁强 蔡君鑫 唐飞 李娟 吴琼 周小波 马彭杰 陈平 王领 龚国斌 李云霞 滕志刚 高振坤 嵇玉芳 吴红艳 戚智霞 顾修雅 赵清 朱世锋 刘萌 范华丽 程丹 陈华 居蕾 葛金龙 侯晨 傅启兰 徐秋萍 |
6 | 2017-09-06 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
张文生
仇庆凤 段荣君 蒋爱剑 王新余 姜强 杨秀殿 徐玲 崔成爱 姜福海 管庆 俞晨波 郭子明 王卉 孙雲霞 陆留华 郑美丽 刘亚璇 姚启芳 梁强 蔡君鑫 唐飞 李娟 吴琼 周小波 马彭杰 陈平 王领 龚国斌 李云霞 滕志刚 高振坤 嵇玉芳 吴红艳 戚智霞 顾修雅 赵清 朱世锋 刘萌 范华丽 程丹 陈华 居蕾 葛金龙 侯晨 傅启兰 徐秋萍 张智 [退出] |
张文生
仇庆凤 段荣君 蒋爱剑 王新余 姜强 杨秀殿 徐玲 崔成爱 姜福海 管庆 俞晨波 郭子明 王卉 孙雲霞 陆留华 郑美丽 刘亚璇 姚启芳 梁强 蔡君鑫 唐飞 李娟 吴琼 周小波 马彭杰 陈平 王领 龚国斌 李云霞 滕志刚 高振坤 嵇玉芳 吴红艳 戚智霞 顾修雅 赵清 朱世锋 刘萌 范华丽 葛金龙 程丹 陈华 居蕾 侯晨 傅启兰 徐秋萍 |
7 | 2017-03-14 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
张文生
仇庆凤 段荣君 蒋爱剑 王新余 姜强 杨秀殿 徐玲 崔成爱 姜福海 管庆 俞晨波 郭子明 王卉 孙雲霞 陆留华 郑美丽 刘亚璇 姚启芳 梁强 蔡君鑫 唐飞 李娟 吴琼 周小波 马彭杰 陈平 王领 龚国斌 李云霞 滕志刚 高振坤 嵇玉芳 吴红艳 戚智霞 顾修雅 赵清 朱世锋 刘萌 张智 范华丽 程丹 陈华 居蕾 葛金龙 侯晨 傅启兰 徐秋萍 |
张文生
仇庆凤 段荣君 蒋爱剑 王新余 姜强 杨秀殿 徐玲 崔成爱 姜福海 管庆 俞晨波 郭子明 王卉 孙雲霞 陆留华 郑美丽 刘亚璇 姚启芳 梁强 蔡君鑫 唐飞 李娟 吴琼 周小波 马彭杰 陈平 王领 龚国斌 李云霞 滕志刚 高振坤 嵇玉芳 吴红艳 戚智霞 顾修雅 赵清 朱世锋 程丹 刘萌 张智 范华丽 陈华 居蕾 葛金龙 侯晨 傅启兰 徐秋萍 |
8 | 2016-12-20 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
张文生
徐秋萍 |
张文生
徐秋萍 仇庆凤 [新增] 段荣君 [新增] 蒋爱剑 [新增] 王新余 [新增] 姜强 [新增] 杨秀殿 [新增] 徐玲 [新增] 崔成爱 [新增] 姜福海 [新增] 管庆 [新增] 俞晨波 [新增] 郭子明 [新增] 王卉 [新增] 孙雲霞 [新增] 陆留华 [新增] 郑美丽 [新增] 刘亚璇 [新增] 姚启芳 [新增] 梁强 [新增] 蔡君鑫 [新增] 唐飞 [新增] 李娟 [新增] 吴琼 [新增] 周小波 [新增] 马彭杰 [新增] 陈平 [新增] 王领 [新增] 龚国斌 [新增] 李云霞 [新增] 滕志刚 [新增] 高振坤 [新增] 嵇玉芳 [新增] 吴红艳 [新增] 戚智霞 [新增] 顾修雅 [新增] 赵清 [新增] 朱世锋 [新增] 刘萌 [新增] 张智 [新增] 范华丽 [新增] 程丹 [新增] 陈华 [新增] 居蕾 [新增] 葛金龙 [新增] 侯晨 [新增] 傅启兰 [新增] |
9 | 2016-08-29 | 驻在地址变更 |
扬州市广陵区
杭集工业园
|
杭集镇锦都
扬州国际酒店用品城C9-11号
|
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |