北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 舟山群岛新区金融投资有限公司 | 法定代表人 | 胡继毛 关联5家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 其他有限责任公司 | 所属行业 | 租赁和商务服务业-商务服务业-组织管理服务-投资与资产管理 |
注册资本 | 200000.0万人民币 | ||
登记机关 | 舟山市市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2015-12-18 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91330900MA28K0YH2U |
注册号 | 330900000018996 | 组织机构代码 | MA28K0YH2 |
住址 | 中国(浙江)自由贸易试验区舟山市定海区临城街道金岛路20号舟基大厦14楼1407室(自主申报) | ||
经营范围 | 金融股权投资及管理(不包括金融监管部门批准的各种融投资活动)、股权基金投资管理、资产运营管理、政府重大基础设施融资方案设计。 |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事兼总经理 | |
2 | 董事长 | |
3 | 董事 | |
4 | 副董事长 | |
5 | 监事会主席 | |
6 | 监事 | |
7 | 董事 | |
8 | 董事 | |
9 | 监事 | |
10 | 董事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 王倩倩 共有5家公司 | 100.0% | 50000.0万人民币 | 2016-05-04 | |
2 | 刘栩闻 共有2家公司 | 100.0% | 15000.0万人民币 | 1998-03-28 | |
3 | 韩令杰 共有6家公司 | 100.0% | 10100.0万人民币 | 2011-03-29 | |
4 | 韩令杰 共有6家公司 | 77.71% | 31049.0万人民币 | 2002-08-27 | |
5 | 胡继毛 共有5家公司 | 45.0% | 4500.0万美元 | 2012-10-29 | |
6 | { res.NAME }} | 30.0% | 3000.0万人民币 | 2018-08-28 | |
7 | 田彬 共有1家公司 | 19.69% | 10000.0万人民币 | 2014-08-15 | |
8 | 陆耀舟 共有10家公司 | 19.0% | 5700.0万人民币 | 2014-04-08 | |
9 | 方勇刚 共有2家公司 | 9.78% | 4510.197万人民币 | 1994-11-23 | |
10 | 夏增富 共有9家公司 | 8.67% | 520.111万人民币 | 1994-04-26 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-02-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
证件号码:******************
职位:监事 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:王倩倩 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:胡继毛 证件号码:****************** 职位:董事长 姓名:蒋世儿 证件号码:****************** 职位:副董事长 姓名:赵时奋 证件号码:****************** 职位:监事会主席 证件号码:****************** 职位:监事 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:韩令杰 证件号码:****************** 姓名:韩令杰 证件号码:****************** 职位:财务负责人 姓名:单琳 [退出] 姓名:周承舟 [退出] 姓名:钟嘉豪 [退出] 姓名:陈保华 [退出] 职位:经理 [退出] |
证件号码:******************
职位:监事 证件号码:****************** 职位:监事 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:王倩倩 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:胡继毛 证件号码:****************** 职位:董事长 姓名:蒋世儿 证件号码:****************** 职位:副董事长 姓名:赵时奋 证件号码:****************** 职位:监事会主席 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:韩令杰 证件号码:****************** 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:韩令杰 证件号码:****************** 职位:财务负责人 姓名:任晨程 [新增] 姓名:叶益 [新增] 姓名:张若琪 [新增] 姓名:陈奕利 [新增] 职位:董事兼总经理 [新增] 姓名:黄光宇 [新增] |
2 | 2022-06-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
证件号码: ******************
职位: 董事 姓名: 单琳 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 周承舟 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 胡继毛 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 蒋世儿 证件号码: ****************** 职位: 副董事长 姓名: 赵时奋 证件号码: ****************** 职位: 监事会主席 姓名: 陈保华 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 韩令杰 证件号码: ****************** 职位: 经理 姓名:韩令杰 证件号码:****************** 职位: 财务负责人 姓名: 刘佳艳 [退出] 姓名: 彭怡 [退出] |
姓名: 单琳
证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 周承舟 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 胡继毛 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 蒋世儿 证件号码: ****************** 职位: 副董事长 姓名: 赵时奋 证件号码: ****************** 职位: 监事会主席 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 陈保华 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 韩令杰 证件号码: ****************** 职位: 经理 姓名:韩令杰 证件号码:****************** 职位: 财务负责人 姓名: 王倩倩 [新增] 姓名: 钟嘉豪 [新增] |
3 | 2022-02-09 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
企业名称: 舟山海洋综合开发投资有限公司
出资额: ******万 百分比: **.**% 出资额: *****万 企业名称: 舟山市国有资产投资经营有限公司 出资额: *****万 百分比: **.**% 企业名称: 浙江舟山转型升级产业基金有限公司 [退出] 百分比: **% [退出] |
企业名称: 舟山海洋综合开发投资有限公司
出资额: ******万 百分比: **.**% 企业名称: 舟山市国有资产投资经营有限公司 出资额: *****万 百分比: **.**% |
4 | 2022-01-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
证件号码: ******************
职位: 董事 姓名: 周承舟 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 监事会主席 姓名: 彭怡 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 胡继毛 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 蒋世儿 证件号码: ****************** 职位: 副董事长 姓名: 赵时奋 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 陈保华 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 韩令杰 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 韩令杰 证件号码: ****************** 职位: 经理 姓名: 任晨程 [退出] 姓名: 姜海云 [退出] |
证件号码: ******************
职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 周承舟 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 彭怡 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 胡继毛 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 蒋世儿 证件号码: ****************** 职位: 副董事长 姓名: 赵时奋 证件号码: ****************** 职位: 监事会主席 姓名: 陈保华 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 韩令杰 证件号码: ****************** 职位: 经理 姓名: 刘佳艳 [新增] 姓名: 单琳 [新增] |
5 | 2022-01-11 | 驻在地址变更 |
浙江
省舟山市定海区临城街道舟基大厦金岛路**号****室-*
|
中国(
浙江
)自由贸易试验区舟山市定海区临城街道金岛路**号舟基大厦**楼****室(自主申报)
|
6 | 2021-06-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名: 周承舟
证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 姜海云 证件号码: ****************** 职位: 监事会主席 姓名: 彭怡 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 胡继毛 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 蒋世儿 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 赵时奋 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 陈保华 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 韩令杰 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 韩令杰 证件号码: ****************** 职位: 经理 姓名: 蒋昀陶 [退出] |
证件号码: ******************
职位: 董事 姓名: 周承舟 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 姜海云 证件号码: ****************** 职位: 监事会主席 姓名: 彭怡 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 胡继毛 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 蒋世儿 证件号码: ****************** 姓名: 赵时奋 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 陈保华 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 韩令杰 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 韩令杰 证件号码: ****************** 职位: 经理 姓名: 任晨程 [新增] 职位: 副董事长 [新增] |
7 | 2021-02-03 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名: 周承舟
证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 姜海云 证件号码: ****************** 职位: 监事会主席 姓名: 彭怡 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 胡继毛 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 胡继毛 证件号码: ****************** 职位: 经理 姓名: 蒋世儿 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 蒋昀陶 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 赵时奋 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 陈保华 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 韩令杰 证件号码: ****************** 职位: 董事 |
姓名: 周承舟
证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 姜海云 证件号码: ****************** 职位: 监事会主席 姓名: 彭怡 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 胡继毛 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 蒋世儿 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 蒋昀陶 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 赵时奋 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 陈保华 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 韩令杰 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 韩令杰 证件号码: ****************** 职位: 经理 |
8 | 2020-12-22 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
企业名称: 舟山海洋综合开发投资有限公司
出资额: ******万 百分比: **.**% 企业名称: 浙江舟山转型升级产业基金有限公司 出资额: *****万 百分比: **% 企业名称: 舟山市国有资产投资经营有限公司 出资额: *****万 百分比: **.**% |
企业名称: 舟山海洋综合开发投资有限公司
出资额: ******万 百分比: **.**% 企业名称: 浙江舟山转型升级产业基金有限公司 出资额: *****万 百分比: **% 企业名称: 舟山市国有资产投资经营有限公司 出资额: *****万 百分比: **.**% |
9 | 2020-12-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名: 周承舟
证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 彭怡 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 胡继毛 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 胡继毛 证件号码: ****************** 职位: 经理 姓名: 蒋世儿 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 蒋昀陶 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 赵时奋 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 陈保华 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 韩令杰 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 监事会主席 姓名: 黄艳 [退出] |
姓名: 周承舟
证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 监事会主席 姓名: 彭怡 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 胡继毛 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 胡继毛 证件号码: ****************** 职位: 经理 姓名: 蒋世儿 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 蒋昀陶 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 赵时奋 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 陈保华 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 韩令杰 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 姜海云 [新增] |
10 | 2020-10-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名: 周承舟
证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 彭怡 证件号码: ****************** 职位: 监事 证件号码: ****************** 职位: 监事会主席 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 胡继毛 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 胡继毛 证件号码: ****************** 职位: 经理 姓名: 陈保华 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 黄艳 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 朱湘晖 [退出] 姓名: 林华辉 [退出] 姓名: 竺群力 [退出] |
姓名: 周承舟
证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 彭怡 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 胡继毛 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 胡继毛 证件号码: ****************** 职位: 经理 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 陈保华 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 黄艳 证件号码: ****************** 职位: 监事会主席 姓名: 蒋世儿 [新增] 姓名: 蒋昀陶 [新增] 姓名: 赵时奋 [新增] 姓名: 韩令杰 [新增] |
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 复印机及打印机竞价采购竞价成交公告 | 招标方 | 2024-09-10 | 详情 |
2 | 复印机及打印机竞价采购竞价公告 | 招标方 | 2024-09-06 | 详情 |
3 | 复印机及打印机竞价采购竞价终止公告 | 招标方 | 2024-09-06 | 详情 |
4 | 复印机及打印机竞价采购 | 招标方 | 2024-09-02 | 详情 |
5 | 机动车保险业务采购邀请公告 | 竞标方 | 2022-10-13 | 详情 |
6 | 关于舟山群岛新区金融投资有限公司购买金融资讯软件终端邀请招标结果的通告 | 招标方 | 2021-08-11 | 详情 |
7 | 浙江和泓环保纸业有限公司20%股权转让公告 | 招标方 | 2020-12-31 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |