北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 浙江长兴农村商业银行股份有限公司 | 法定代表人 | 邱全民 关联1家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | 浙江长兴农村合作银行,长兴县农村信用合作联社 | ||
企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | 所属行业 | 金融业-货币金融服务-货币银行服务-商业银行服务 |
注册资本 | 77478.5946万人民币 | ||
登记机关 | 湖州市市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2005-03-31 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91330522147148640A |
注册号 | 330522000008337 | 组织机构代码 | 147148640 |
住址 | 浙江省湖州市长兴县太湖街道明珠路1298号 | ||
经营范围 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑、贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;代理收付款项及代理保险业务;从事借记卡业务,从事丰收贷记卡业务,从事外汇存款,外汇贷款,外汇汇款,国际结算,外汇拆借,资信调查、资信和见证业务,经外汇管理机关批准的结汇、售汇业务;经银行业监督管理机构批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2020年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
8 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 监事 | |
2 | 监事 | |
3 | 董事 | |
4 | 监事 | |
5 | 董事 | |
6 | 监事 | |
7 | 监事 | |
8 | 监事会主席 | |
9 | 董事 | |
10 | 董事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 王小龙 共有1家公司 | 1.0% | 100.0万人民币 | 2004-04-18 | |
2 | { res.NAME }} | 0.27% | 135.33126万人民币 | 2023-04-07 | |
3 | 沈建平 共有1家公司 | - | - | 2008-05-21 |
登录即可免费查看!
序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|
1 |
吴燕
他有 1家公司 |
2013-02-04 | 在营 | |
2 |
郑海英
他有 1家公司 |
2012-02-21 | 在营 | |
3 |
刘蕾
他有 1家公司 |
2008-04-21 | 在营 | |
4 |
吴涛
他有 1家公司 |
2007-10-16 | 在营 | |
5 |
施耀
他有 1家公司 |
2005-04-11 | 在营 | |
6 |
吴志敏
他有 1家公司 |
2005-04-11 | 在营 | |
7 |
曾宪忠
他有 1家公司 |
2005-04-11 | 在营 | |
8 |
韩志超
他有 1家公司 |
2005-04-11 | 在营 | |
9 |
沈欢
他有 1家公司 |
2005-04-11 | 在营 | |
10 |
张胜利
他有 1家公司 |
2005-04-11 | 在营 |
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-08-20 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
73789.1173
|
77478.5946
(+5.0%)
|
2 | 2024-07-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名: 丁志农
证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 严峻 证件号码: ****************** 职位: 监事 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 俞彬 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 周成平 证件号码: ****************** 职位: 监事会主席 姓名: 张佳男 证件号码: ****************** 职位: 监事 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 王亚军 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 罗杰 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 蒋谨繁 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 薛燕 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 袁建军 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 许凤琴 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 贾维国 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 邱全民 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 钱霞 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 马细林 证件号码: ****************** 职位: 监事 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名:臧利燕 证件号码:****************** 职位: 财务负责人 姓名: 严敏 [退出] 姓名: 李惠明 [退出] 姓名: 魏文虎 [退出] |
姓名: 丁志农
证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 严峻 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 俞彬 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 周成平 证件号码: ****************** 职位: 监事会主席 姓名: 张佳男 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 王亚军 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 罗杰 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 蒋谨繁 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 薛燕 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 袁建军 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 许凤琴 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 贾维国 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 邱全民 证件号码: ****************** 职位: 董事长 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 钱霞 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 马细林 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名:臧利燕 证件号码:****************** 职位: 财务负责人 姓名: 王玉春 [新增] 姓名: 钦伟娟 [新增] 姓名: 陆忠平 [新增] |
3 | 2023-12-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名:丁志农
证件号码:****************** 职位:董事 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:严峻 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:严敏 证件号码:****************** 职位:监事 证件号码:****************** 职位:董事 证件号码:****************** 职位:董事 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:周成平 证件号码:****************** 职位:监事会主席 姓名:张佳男 证件号码:****************** 职位:监事 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:李惠明 证件号码:****************** 职位:监事 证件号码:****************** 职位:董事 证件号码:****************** 职位:董事 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:蒋谨繁 证件号码:****************** 职位:监事 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:袁建军 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:许凤琴 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:邱全民 证件号码:****************** 职位:董事长 姓名:钱霞 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:马细林 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:魏文虎 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:臧利燕 证件号码:****************** 职位:财务负责人 姓名:丁爱平 [退出] 姓名:俞洁芳 [退出] 姓名:刘俊剑 [退出] 姓名:吴伟农 [退出] 姓名:敖玉泉 [退出] 姓名:沈柏成 [退出] 姓名:王新年 [退出] 姓名:章焕霞 [退出] 姓名:薛继方 [退出] |
姓名:丁志农
证件号码:****************** 职位:董事 姓名:严峻 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:严敏 证件号码:****************** 职位:监事 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:周成平 证件号码:****************** 职位:监事会主席 姓名:张佳男 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:李惠明 证件号码:****************** 职位:监事 证件号码:****************** 职位:董事 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:蒋谨繁 证件号码:****************** 职位:监事 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:袁建军 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:许凤琴 证件号码:****************** 职位:董事 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:邱全民 证件号码:****************** 职位:董事长 姓名:钱霞 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:马细林 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:魏文虎 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:臧利燕 证件号码:****************** 职位:财务负责人 姓名:俞彬 [新增] 姓名:王亚军 [新增] 姓名:罗杰 [新增] 姓名:薛燕 [新增] 姓名:贾维国 [新增] |
4 | 2023-04-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名: 丁志农
证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 丁爱平 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 严峻 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 严敏 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 俞洁芳 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 刘俊剑 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 吴伟农 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 周成平 证件号码: ****************** 职位: 监事会主席 姓名: 张佳男 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 敖玉泉 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 李惠明 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 沈柏成 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 王新年 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 章焕霞 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 蒋谨繁 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 薛继方 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 袁建军 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 许凤琴 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 邱全民 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 钱霞 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 马细林 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 魏文虎 证件号码: ****************** 职位: 监事 证件号码:****************** 职位: 财务负责人 姓名:许云玉 [退出] |
姓名: 丁志农
证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 丁爱平 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 严峻 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 严敏 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 俞洁芳 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 刘俊剑 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 吴伟农 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 周成平 证件号码: ****************** 职位: 监事会主席 姓名: 张佳男 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 敖玉泉 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 李惠明 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 沈柏成 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 王新年 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 章焕霞 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 蒋谨繁 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 薛继方 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 袁建军 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 许凤琴 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 邱全民 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 钱霞 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 马细林 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 魏文虎 证件号码: ****************** 职位: 监事 证件号码:****************** 职位: 财务负责人 姓名:臧利燕 [新增] |
5 | 2023-04-11 | 工商登记联络员备案 |
原联络员姓名:沈可心
[退出]
原联络员固定电话: [退出] 原联络员移动电话:*********** [退出] 原联络员电子邮箱: [退出] 原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证 [退出] 原联络人员证件号码:****************** [退出] |
现联络员姓名:刘建峰
[新增]
现联络员固定电话: [新增] 现联络员移动电话:*********** [新增] 现联络员电子邮箱: [新增] 现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证 [新增] 现联络人员证件号码:****************** [新增] |
6 | 2023-04-11 | 负责人变更 |
丁爱平
[退出]
|
邱全民
[新增]
|
7 | 2022-06-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名:丁志农
证件号码:****************** 职位:董事 姓名:丁爱平 证件号码:****************** 职位:董事长 姓名:严峻 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:严敏 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:俞洁芳 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:刘俊剑 证件号码:****************** 职位:董事 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:吴伟农 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:周成平 证件号码:****************** 职位:监事会主席 姓名:张佳男 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:敖玉泉 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:李惠明 证件号码:****************** 职位:监事 证件号码:****************** 职位:董事 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:沈柏成 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:王新年 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:章焕霞 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:蒋谨繁 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:薛继方 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:袁建军 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:马细林 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:魏文虎 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:许云玉 证件号码:****************** 职位:财务负责人 姓名:劳文祥 [退出] 姓名:林国荣 [退出] 姓名:殷树云 [退出] |
姓名:丁志农
证件号码:****************** 职位:董事 姓名:丁爱平 证件号码:****************** 职位:董事长 姓名:严峻 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:严敏 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:俞洁芳 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:刘俊剑 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:吴伟农 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:周成平 证件号码:****************** 职位:监事会主席 姓名:张佳男 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:敖玉泉 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:李惠明 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:沈柏成 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:王新年 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:章焕霞 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:蒋谨繁 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:薛继方 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:袁建军 证件号码:****************** 职位:监事 证件号码:****************** 职位:董事 证件号码:****************** 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:马细林 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:魏文虎 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:许云玉 证件号码:****************** 职位:财务负责人 姓名:许凤琴 [新增] 姓名:邱全民 [新增] 职位:董事兼总经理 [新增] 姓名:钱霞 [新增] |
8 | 2022-05-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名: 丁志农
证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 丁爱平 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 严峻 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 严敏 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 俞洁芳 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 刘俊剑 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 劳文祥 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 吴伟农 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 张佳男 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 敖玉泉 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 李惠明 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 林国荣 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 殷树云 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 沈柏成 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 王新年 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 章焕霞 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 蒋谨繁 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 薛继方 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 监事会主席 姓名: 马细林 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 魏文虎 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名:许云玉 证件号码:****************** 职位: 财务负责人 姓名: 朱雪峰 [退出] 姓名: 赵寅 [退出] |
姓名: 丁志农
证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 丁爱平 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 严峻 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 严敏 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 俞洁芳 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 刘俊剑 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 劳文祥 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 吴伟农 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 监事会主席 姓名: 张佳男 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 敖玉泉 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 李惠明 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 林国荣 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 殷树云 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 沈柏成 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 王新年 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 章焕霞 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 蒋谨繁 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 薛继方 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 马细林 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 魏文虎 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名:许云玉 证件号码:****************** 职位: 财务负责人 姓名: 周成平 [新增] 姓名: 袁建军 [新增] |
9 | 2021-05-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名: 丁志农
证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 丁爱平 证件号码: ****************** 职位: 董事长 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 严敏 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 俞洁芳 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 刘俊剑 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 劳文祥 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 吴伟农 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 敖玉泉 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 朱雪峰 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 李惠明 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 林国荣 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 殷树云 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 沈柏成 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 王新年 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 章焕霞 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 薛继方 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 赵寅 证件号码: ****************** 职位: 监事会主席 姓名: 马细林 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 魏文虎 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 严华荣 [退出] 姓名: 张发庆 [退出] 姓名: 蒋幼明 [退出] |
姓名: 丁志农
证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 丁爱平 证件号码: ****************** 职位: 董事长 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 严敏 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 俞洁芳 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 刘俊剑 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 劳文祥 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 吴伟农 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 敖玉泉 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 朱雪峰 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 李惠明 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 林国荣 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 殷树云 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 沈柏成 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 王新年 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 章焕霞 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 薛继方 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 赵寅 证件号码: ****************** 职位: 监事会主席 姓名: 马细林 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 魏文虎 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 严峻 [新增] 姓名: 张佳男 [新增] 姓名: 蒋谨繁 [新增] |
10 | 2019-11-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名: 丁志农
证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 丁爱平 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 严华荣 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 严敏 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 俞洁芳 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 刘俊剑 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 吴伟农 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 张发庆 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 敖玉泉 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 朱雪峰 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 李惠明 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 林国荣 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 殷树云 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 沈柏成 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 王新年 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 蒋幼明 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 薛继方 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 魏文虎 证件号码: ****************** 职位: 监事 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 吴明安 [退出] 姓名: 罗明亮 [退出] 姓名: 钱霞 [退出] 姓名: 黄志景 [退出] |
姓名: 丁志农
证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 丁爱平 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 严华荣 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 严敏 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 俞洁芳 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 刘俊剑 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 吴伟农 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 张发庆 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 敖玉泉 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 朱雪峰 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 李惠明 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 林国荣 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 殷树云 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 沈柏成 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 王新年 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 蒋幼明 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 薛继方 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 魏文虎 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 劳文祥 [新增] 姓名: 章焕霞 [新增] 姓名: 赵寅 [新增] 职位: 监事会主席 [新增] 姓名: 马细林 [新增] |
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
序号 | 公告日期 | 公告人 | 公告类型 | 法院 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-06-04 | 未知:德立信香港有限公司,浙江湖州荣美浩翔旅游开发有限公司,郭萍,王晨旭,浙江长兴农村商业银行股份有限公司,王勇 | 起诉状副本及开庭传票 | 长兴县人民法院 | 详情 |
2 | 2024-05-15 | 未知:浙江长兴农村商业银行股份有限公司,毛金龙,长兴润呈苗木场 | 裁判文书 | 长兴县人民法院 | 详情 |
3 | 2024-03-07 | 未知:长兴润呈苗木场,浙江长兴农村商业银行股份有限公司,毛金龙 | 起诉状副本及开庭传票 | 长兴县人民法院 | 详情 |
4 | 2024-02-05 | 未知:浙江长兴农村商业银行股份有限公司,长兴泽添贸易有限公司,曾祥平,兰志前 | 起诉状副本及开庭传票 | 长兴县人民法院 | 详情 |
5 | 2023-08-22 | 未知:浙江长兴农村商业银行股份有限公司,朱光华 | 裁判文书 | 长兴县人民法院 | 详情 |
6 | 2021-03-17 | 被告:周炫、被告:王国平、原告:浙江长兴农村商业银行股份有限公司 | - | - | 详情 |
7 | 2021-03-09 | 原告:浙江长兴农村商业银行股份有限公司、被告:周琪 | - | - | 详情 |
8 | 2021-01-28 | 被告:孙丽华、被告:傅康、原告:浙江长兴农村商业银行股份有限公司、被告:吴振华 | - | - | 详情 |
9 | 2021-01-26 | 被告:覃梅凤、当事人:权利义务告知书、被告:豆淦民、原告:浙江长兴农村商业银行股份有限公司 | - | - | 详情 |
10 | 2021-01-25 | 被告:覃梅凤、当事人:权利义务告知书、原告:浙江长兴农村商业银行股份有限公司、被告:豆淦民 | - | - | 详情 |
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
序号 | 登记日期 | 登记编号 | 出质人 | 质权人 | 状态 | 出质股权数额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-08-19 | - | - | 湖州银行股份有限公司长兴支行 | - | - |
2 | 2024-08-19 | - | 长兴县鸿运航运有限公司 | 湖州银行股份有限公司长兴支行 | 5 | 1300.0000 |
3 | 2024-05-29 | - | - | 德清民间融资规范管理服务中心有限公司 | - | - |
4 | 2024-05-29 | - | 王克祥 | 德清民间融资规范管理服务中心有限公司 | 5 | 240.7591 |
5 | 2023-12-13 | - | 浙江奇达纺织有限公司 | 中国农业银行股份有限公司长兴县支行 | 5 | 1259.0000 |
6 | 2023-12-13 | - | - | 中国农业银行股份有限公司长兴县支行 | - | - |
7 | 2023-11-13 | - | 浙江德伟建设有限公司 | 浙江德清农村商业银行股份有限公司 | K | 177.0596 |
8 | 2023-11-13 | - | - | 浙江德清农村商业银行股份有限公司 | - | - |
9 | 2022-11-09 | - | - | 绍兴银行股份有限公司湖州安吉支行 | - | - |
10 | 2022-11-09 | - | 马荣 | 绍兴银行股份有限公司湖州安吉支行 | 5 | 167.4155 |
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 关于长兴县人民法院银行账户招标项目的中标公告 | 中标方 | 2024-05-30 | 详情 |
2 | 中德(长兴)国际产业合作园物业管理任务 | 竞标方 | 2023-07-10 | 详情 |
3 | 关于长兴县财政局2023年县级政府管理资金竞争性存放项目的中标公告 | 竞标方 | 2023-06-02 | 详情 |
4 | 浙江省建设工程设备招标有限公司关于2023年长兴县中医院资金竞争性存放项目的中标(成交)结果公告 | 竞标方 | 2023-03-23 | 详情 |
5 | 浙江省建设工程设备招标有限公司关于2023年长兴县中医院资金竞争性存放项目的中标(成交)结果公告 | 中标方 | 2023-03-23 | 详情 |
6 | 和平镇长城村部分集体鱼塘对外公开招租 | 竞标方 | 2023-01-03 | 详情 |
7 | 关于画溪街道工业园区非核心区域零星维修工程的竞争性磋商公告[耀华建设管理有限公司] | 竞标方 | 2022-09-06 | 详情 |
8 | 关于2022年长兴县中医院医共体集团资金竞争性存放项目的中标公告 | 竞标方 | 2022-08-18 | 详情 |
9 | 关于长兴县新建商品房预售资金监管银行公开招标(非政府采购项目)的中标公告[杭州建业造价工程师事务所有限公司] | 竞标方 | 2022-08-05 | 详情 |
10 | 杭州建业造价工程师事务所有限公司关于长兴县新建商品房预售资金监管银行公开招标(非政府采购项目)的中标公告 | 竞标方 | 2022-08-05 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
序号 | 申请日期 | 商标 | 商标名 | 注册号 | 分类 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2018-01-16 | 长相伴兴未来 | 28721042 | 36类-金融物管 | |
2 | 2017-04-17 | 长兴人自己的银行 长兴人(民)自己的银行 长相伴 兴未来 | 23614085 | 36类-金融物管 |
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
序号 | 审核日期 | 网站名称 | 域名 | 网站备案/许可证号 |
---|---|---|---|---|
1 | 2017-06-12 | 浙江长兴农村商业银行股份有限公司 | www.zjcxbank.com | 浙ICP备10028002号 |
2 | 2017-06-12 | 浙江长兴农村商业银行股份有限公司 | www.zjcxhh.com;www.浙江长兴农村商业银行股份有限公司.com | 浙ICP备10028002号 |
3 | 2017-06-08 | 浙江长兴农村商业银行股份有限公司 | zjcxbank.com | 33052202000174 |
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |