北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 湖州经开投资发展集团有限公司 | 法定代表人 | 章晓华 关联1家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | 湖州经开投资发展有限公司,湖州聚源城市建设发展有限公司 | ||
企业类型 | 有限责任公司(国有独资) | 所属行业 | 租赁和商务服务业-商务服务业-组织管理服务-投资与资产管理 |
注册资本 | 200000.0万人民币 | ||
登记机关 | 湖州市市场监督管理局湖州南太湖新区分局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2013-06-24 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | 0人 | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 913305010716498516 |
注册号 | 330508000055434 | 组织机构代码 | 071649851 |
住址 | 浙江省湖州市湖州经济技术开发区凯泰大厦2019室 | ||
经营范围 | 城市建设资金调度管理,城市基础设施、配套设施建设和社会公益设施的建设、开发、经营、管理,房地产综合开发经营,物业管理,中心城区改造;环太湖水利、农业旅游开发。城市建设用地前期开发及办理土地受让事项;市场运行管理和服务,市场及学校用房的建设开发、经营、存量资产的出租及管理、停车场经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事 | |
2 | 监事长 | |
3 | 董事 | |
4 | 董事 | |
5 | 董事 | |
6 | 监事会主席 | |
7 | 监事 | |
8 | 监事 | |
9 | 监事 | |
10 | 副董事长,经理 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 顾正浩 共有2家公司 | 100.0% | 200000.0万人民币 | 1996-01-28 | |
2 | 柴海明 共有3家公司 | 100.0% | 200000.0万人民币 | 2022-04-13 | |
3 | 周小洁 共有2家公司 | 100.0% | 150000.0万人民币 | 2009-09-11 | |
4 | 嵇丽辉 共有2家公司 | 100.0% | 100000.0万人民币 | 2024-03-22 | |
5 | 李文斐 共有1家公司 | 100.0% | 50000.0万人民币 | 2023-03-09 | |
6 | 邵斌 共有12家公司 | 100.0% | 12000.0万人民币 | 2017-11-03 | |
7 | 莘强 共有7家公司 | 67.0% | 3350.0万人民币 | 2022-04-20 | |
8 | 国信融基投资管理(北京)有限公司 共有1家公司 | 50.0% | 160000.0万人民币 | 2021-11-24 | |
9 | 陈兴年 共有4家公司 | 40.0% | 80000.0万人民币 | 2023-07-17 | |
10 | 韩健 共有5家公司 | 2.0% | 500.0万人民币 | 2022-05-13 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-04-10 | 负责人变更 |
沈玉瑜
[退出]
|
章晓华
[新增]
|
2 | 2024-02-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名:丁云涛
证件号码:****************** 职位:监事 姓名:何法君 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:姚新芳 证件号码:****************** 职位:监事会副主席 姓名:张峡涛 证件号码:****************** 职位:经理 姓名:张峡涛 证件号码:****************** 职位:副董事长 姓名:张慧 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:朱强 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:沈玉瑜 证件号码:****************** 职位:董事长 姓名:王帷先 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:盛军 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:胡长辉 证件号码:****************** 职位:监事会主席 姓名:顾正浩 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:江荣荣 证件号码:****************** 职位:财务负责人 |
姓名:丁云涛
证件号码:****************** 职位:监事 姓名:何法君 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:姚新芳 证件号码:****************** 职位:监事会副主席 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:张峡涛 证件号码:****************** 职位:经理 姓名:张峡涛 证件号码:****************** 职位:副董事长 姓名:张慧 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:朱强 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:沈玉瑜 证件号码:****************** 职位:董事长 姓名:王帷先 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:盛军 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:胡长辉 证件号码:****************** 职位:监事会主席 姓名:顾正浩 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:江荣荣 证件号码:****************** 职位:财务负责人 姓名:嵇丽辉 [新增] |
3 | 2023-10-31 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名:丁云涛
证件号码:****************** 职位:监事 姓名:何法君 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:姚新芳 证件号码:****************** 职位:监事会副主席 姓名:张峡涛 证件号码:****************** 职位:经理 姓名:张峡涛 证件号码:****************** 职位:副董事长 姓名:张慧 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:朱强 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:沈玉瑜 证件号码:****************** 职位:董事长 姓名:王帷先 证件号码:****************** 职位:监事 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:盛军 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:胡长辉 证件号码:****************** 职位:监事会主席 姓名:顾正浩 证件号码:****************** 职位:副董事长 姓名:江荣荣 证件号码:****************** 职位:财务负责人 姓名:王炳荣 [退出] |
姓名:丁云涛
证件号码:****************** 职位:监事 姓名:何法君 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:姚新芳 证件号码:****************** 职位:监事会副主席 姓名:张峡涛 证件号码:****************** 职位:经理 姓名:张峡涛 证件号码:****************** 职位:副董事长 姓名:张慧 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:朱强 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:沈玉瑜 证件号码:****************** 职位:董事长 姓名:王帷先 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:盛军 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:胡长辉 证件号码:****************** 职位:监事会主席 姓名:顾正浩 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:江荣荣 证件号码:****************** 职位:财务负责人 |
4 | 2023-09-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名:丁云涛
证件号码:****************** 职位:监事 姓名:何法君 证件号码:****************** 职位:董事 证件号码:****************** 职位:经理 证件号码:****************** 职位:副董事长 姓名:姚新芳 证件号码:****************** 职位:监事会副主席 姓名:张慧 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:朱强 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:沈玉瑜 证件号码:****************** 职位:董事长 姓名:王帷先 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:王炳荣 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:盛军 证件号码:****************** 职位:董事 证件号码:****************** 职位:副董事长 姓名:胡长辉 证件号码:****************** 职位:监事会主席 姓名:江荣荣 证件号码:****************** 职位:财务负责人 姓名:夏吉胜 [退出] 姓名:夏吉胜 [退出] 姓名:聂舸 [退出] |
姓名:丁云涛
证件号码:****************** 职位:监事 姓名:何法君 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:姚新芳 证件号码:****************** 职位:监事会副主席 证件号码:****************** 职位:经理 证件号码:****************** 职位:副董事长 姓名:张慧 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:朱强 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:沈玉瑜 证件号码:****************** 职位:董事长 姓名:王帷先 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:王炳荣 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:盛军 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:胡长辉 证件号码:****************** 职位:监事会主席 证件号码:****************** 职位:副董事长 姓名:江荣荣 证件号码:****************** 职位:财务负责人 姓名:张峡涛 [新增] 姓名:张峡涛 [新增] 姓名:顾正浩 [新增] |
5 | 2023-02-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名:丁云涛
证件号码:****************** 职位:监事 姓名:何法君 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:夏吉胜 证件号码:****************** 职位:经理 姓名:夏吉胜 证件号码:****************** 职位:副董事长 姓名:姚新芳 证件号码:****************** 职位:监事会副主席 姓名:张慧 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:朱强 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:沈玉瑜 证件号码:****************** 职位:董事长 姓名:王帷先 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:王炳荣 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:盛军 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:聂舸 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:胡长辉 证件号码:****************** 职位:监事会主席 姓名:江荣荣 证件号码:****************** 职位:财务负责人 |
姓名:丁云涛
证件号码:****************** 职位:监事 姓名:何法君 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:夏吉胜 证件号码:****************** 职位:副董事长 姓名:夏吉胜 证件号码:****************** 职位:经理 姓名:姚新芳 证件号码:****************** 职位:监事会副主席 姓名:张慧 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:朱强 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:沈玉瑜 证件号码:****************** 职位:董事长 姓名:王帷先 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:王炳荣 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:盛军 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:聂舸 证件号码:****************** 职位:副董事长 姓名:胡长辉 证件号码:****************** 职位:监事会主席 姓名:江荣荣 证件号码:****************** 职位:财务负责人 |
6 | 2021-12-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名:何法君
证件号码:****************** 职位:董事 姓名:姚新芳 证件号码:****************** 职位:监事会主席 证件号码:****************** 职位:监事 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:沈玉瑜 证件号码:****************** 职位:董事长 姓名:沈玉瑜 证件号码:****************** 职位:经理 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:王炳荣 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:盛军 证件号码:****************** 职位:董事 证件号码:****************** 职位:监事 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:徐丽平 [退出] 姓名:柴海明 [退出] 姓名:潘建方 [退出] 姓名:陈恒 [退出] 姓名:黄永斌 [退出] |
证件号码:******************
职位:监事 姓名:何法君 证件号码:****************** 职位:董事 证件号码:****************** 证件号码:****************** 职位:经理 姓名:姚新芳 证件号码:****************** 证件号码:****************** 职位:监事 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:沈玉瑜 证件号码:****************** 职位:董事长 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:王炳荣 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:盛军 证件号码:****************** 职位:董事 证件号码:****************** 职位:董事 证件号码:****************** 职位:监事会主席 姓名:丁云涛 [新增] 姓名:夏吉胜 [新增] 职位:副董事长 [新增] 姓名:夏吉胜 [新增] 职位:监事会副主席 [新增] 姓名:张慧 [新增] 姓名:朱强 [新增] 姓名:王帷先 [新增] 姓名:聂舸 [新增] 姓名:胡长辉 [新增] |
7 | 2020-02-07 | 投资人(股权)变更 |
企业名称: 湖州市人民政府国有资产监督管理委员会
百分比: ***% 出资额: *****万 [退出] |
企业名称: 湖州市人民政府国有资产监督管理委员会
百分比: ***% 出资额: ******万 [新增] |
8 | 2020-02-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
证件号码: ******************
职位: 监事 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 监事 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 潘建方 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 监事 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 冯炎丽 [退出] 姓名: 刘雷 [退出] 姓名: 戴建斌 [退出] 姓名: 杨晓亮 [退出] 姓名: 王国芳 [退出] 姓名: 聂舸 [退出] 职位: 董事长兼总经理 [退出] 姓名: 邱赟 [退出] |
证件号码: ******************
职位: 董事 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 职位: 监事 证件号码: ****************** 职位: 监事 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 姓名: 潘建方 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 监事 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 何法君 [新增] 姓名: 姚新芳 [新增] 职位: 监事会主席 [新增] 姓名: 徐丽平 [新增] 姓名: 柴海明 [新增] 姓名: 沈玉瑜 [新增] 职位: 经理 [新增] 姓名: 沈玉瑜 [新增] 职位: 董事长 [新增] 姓名: 王炳荣 [新增] 姓名: 盛军 [新增] 姓名: 陈恒 [新增] 姓名: 黄永斌 [新增] |
9 | 2020-02-07 | 经营范围变更 |
实业投资
[退出]
(依法须经批准的项目 [退出] 经相关部门批准后方可开展经营活动) [退出] |
城市建设资金调度管理,城市基础设施、配套设施建设和社会公益设施的建设、开发、经营、管理,房地产综合开发经营,物业管理,中心城区改造
[新增]
环太湖水利、农业旅游开发 [新增] 城市建设用地前期开发及办理土地受让事项 [新增] 市场运行管理和服务,市场及学校用房的建设开发、经营、存量资产的出租及管理、停车场经营 [新增] (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) [新增] |
10 | 2020-02-07 | 法定代表人变更 |
聂舸
[退出]
|
沈玉瑜
[新增]
|
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 湖州经开投资发展集团有限公司2024年度零星广告服务商采购项目发包公告 | 招标方 | 2024-09-30 | 详情 |
2 | 南太湖新区国企改革重组咨询服务采购项目 | 招标方 | 2024-09-27 | 详情 |
3 | 南太湖新区国企改革重组咨询服务采购项目中标候选人公示 | 招标方 | 2024-09-23 | 详情 |
4 | 湖州经开投资发展集团有限公司6辆皮卡车转让 | 招标方 | 2024-09-10 | 详情 |
5 | 湖州经开投资发展集团有限公司6辆皮卡车转让 | 招标方 | 2024-09-10 | 详情 |
6 | 湖州经开投资发展集团有限公司精神堡垒及相关配套设计、制作、安装项目中标候选人公示 | 招标方 | 2024-09-06 | 详情 |
7 | 湖州经开投资发展集团有限公司精神堡垒及相关配套设计、制作、安装项目 | 招标方 | 2024-08-30 | 详情 |
8 | 湖州经开投资发展集团有限公司“十五五”规划咨询服务项目 | 招标方 | 2024-07-30 | 详情 |
9 | 湖州经开投资发展集团有限公司“十五五”规划咨询服务项目发包公告 | 招标方 | 2024-07-19 | 详情 |
10 | 湖州经开投资发展集团有限公司股权投资管理系统(二期)中标候选人公示 | 招标方 | 2024-07-12 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |