北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:浙江上峰控股集团有限公司原名浙江上峰水泥有限公司、浙江上峰水泥集团有限公司,成立于2002年3月21日,并取得企业法人营业执照号,注册号:330681000033992; ...更多
公司名称 | 浙江上峰控股集团有限公司 | 法定代表人 | 俞锋 关联17家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | 浙江上峰水泥有限公司,浙江上峰水泥集团有限公司 | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所属行业 | 租赁和商务服务业-商务服务业-组织管理服务-投资与资产管理 |
注册资本 | 13500.0万人民币 | ||
登记机关 | 诸暨市市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2002-03-21 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91330681736878975N |
注册号 | 330681000033992 | 组织机构代码 | 736878975 |
住址 | 浙江省诸暨市次坞镇下河村 | ||
经营范围 | 一般项目:实业投资;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);咨询策划服务;会议及展览服务;建筑工程用机械制造;建筑工程用机械销售;建筑材料销售;有色金属合金销售;高性能有色金属及合金材料销售;金属材料销售;五金产品批发;煤炭及制品销售;塑料制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);五金产品零售;矿粉、矿渣销售;机械设备租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
截止目前暂无企业年报信息!
截止到当前日期,暂无企业年报信息!
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事长 | |
2 | 董事 | |
3 | 监事 | |
4 | 总经理 | |
5 | 监事 | |
6 | 监事 | |
7 | 董事 | |
8 | 监事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 周海骄 共有3家公司 | 100.0% | 10100.0万人民币 | 2015-04-24 | |
2 | 俞小峰 共有14家公司 | 100.0% | 100.0万人民币 | 2003-11-05 | |
3 | 俞小峰 共有14家公司 | 100.0% | 50.0万人民币 | 2006-07-27 | |
4 | 苏州工业园区兰璞创业投资管理合伙企业(普通合伙) 共有1家公司 | 99.07% | 5300.0万人民币 | 2021-06-30 | |
5 | { res.NAME }} | 98.52% | 10000.0万人民币 | 2019-09-11 | |
6 | 宁波澍铭投资管理有限公司 共有1家公司 | 66.0% | 19800.0万人民币 | 2018-05-22 | |
7 | 周海骄 共有3家公司 | 51.0% | 3570.0万人民币 | 2015-04-17 | |
8 | 魏金良 共有10家公司 | 51.0% | 1020.0万人民币 | 2016-11-28 | |
9 | 陈健淳 共有9家公司 | 51.0% | 612.0万人民币 | 2015-10-21 | |
10 | 俞小峰 共有14家公司 | 51.0% | 51.0万人民币 | 2003-11-28 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2020-11-12 | 章程备案 |
第二章第三条
|
第二章第三条
|
2 | 2020-11-12 | 业务范围变更 |
一般项目:实业投资
信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务) 咨询策划服务 会议及展览服务 建筑工程用机械制造 建筑工程用机械销售 建筑材料销售 五金产品批发 煤炭及制品销售 塑料制品销售 化工产品销售(不含许可类化工产品) 五金产品零售 矿粉、矿渣销售 机械设备租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 许可项目:货物进出口 技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) |
一般项目:实业投资
信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务) 咨询策划服务 会议及展览服务 建筑工程用机械制造 建筑工程用机械销售 建筑材料销售 五金产品批发 煤炭及制品销售 塑料制品销售 化工产品销售(不含许可类化工产品) 五金产品零售 矿粉、矿渣销售 机械设备租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 许可项目:货物进出口 技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) 有色金属合金销售 [新增] 高性能有色金属及合金材料销售 [新增] 金属材料销售 [新增] |
3 | 2020-03-31 | 经营范围变更 |
会议及展览服务
实业投资,投资管理咨询 [退出] 制造销售:建筑工程用机械 [退出] 机械设备租赁 [退出] 建材、五金产品的批发 [退出] |
会议及展览服务
一般项目:实业投资 [新增] 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务) [新增] 咨询策划服务 [新增] 建筑工程用机械制造 [新增] 建筑工程用机械销售 [新增] 建筑材料销售 [新增] 五金产品批发 [新增] 煤炭及制品销售 [新增] 塑料制品销售 [新增] 化工产品销售(不含许可类化工产品) [新增] 五金产品零售 [新增] 矿粉、矿渣销售 [新增] 机械设备租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) [新增] 许可项目:货物进出口 [新增] 技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可 [新增] |
4 | 2020-03-31 | 章程备案 |
第二章第三条[新增]
|
|
5 | 2020-03-31 | 其他事项备案 |
原邮政编码:
[退出]
|
新邮政编码:
[新增]
|
6 | 2020-03-31 | 业务范围变更 |
会议及展览服务
实业投资,投资管理咨询 [退出] 制造销售:建筑工程用机械 [退出] 机械设备租赁 [退出] 建材、五金产品的批发 [退出] 煤炭销售(无储存) [退出] 从事货物及技术的进出口业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) [退出] |
会议及展览服务
一般项目:实业投资 [新增] 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务) [新增] 咨询策划服务 [新增] 建筑工程用机械制造 [新增] 建筑工程用机械销售 [新增] 建筑材料销售 [新增] 五金产品批发 [新增] 煤炭及制品销售 [新增] 塑料制品销售 [新增] 化工产品销售(不含许可类化工产品) [新增] 五金产品零售 [新增] 矿粉、矿渣销售 [新增] 机械设备租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) [新增] 许可项目:货物进出口 [新增] 技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) [新增] |
7 | 2019-03-08 | 章程备案 |
****
|
****
*
|
8 | 2019-03-08 | 业务范围变更 |
实业投资,投资管理咨询
会议及展览服务 制造销售:建筑工程用机械 机械设备租赁 建材(除竹木)、五金的批发 [退出] 从事货物及技术的进出口业务 [退出] |
实业投资,投资管理咨询
会议及展览服务 制造销售:建筑工程用机械 机械设备租赁 建材、五金产品的批发 [新增] 煤炭销售(无储存) [新增] 从事货物及技术的进出口业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) [新增] |
9 | 2019-03-08 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
营业期限至: 2022-03-20
|
营业期限至: 营业期限至: 长期
|
10 | 2019-03-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名: 俞丽华(职工代表)
证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 俞小峰 证件号码: *************** 职位: 董事 姓名: 俞幼茶 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 俞锋 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 蒋超(监事会主席) 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 孟幼文 [退出] 职位: 监事 姓名: 魏金良 [退出] 职位: 总经理 [退出] |
姓名: 俞丽华(职工代表)
证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 俞小峰 证件号码: *************** 职位: 董事 姓名: 俞幼茶 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 俞锋 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 蒋超(监事会主席) 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 周海骄 [新增] 职位: 总经理 姓名: 孟幼文 [新增] 职位: 监事 [新增] |
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
序号 | 处罚决定日期 | 决定书文号 | 行政处罚内容 | 决定机关 |
---|---|---|---|---|
1 | 2020-08-18 | 绍税一稽罚[2020]185 | - | 绍兴市税务局 |
2 | 2017-08-28 | 诸行执罚决字[2017]第364号 | - | 市城管执法局 |
3 | 2017-07-20 | 浙绍柯公路罚〔2017〕A1180号 | - | 柯桥区公路管理处 |
4 | 2017-07-18 | 浙绍柯公路罚〔2017〕A1163号 | - | 柯桥区公路管理处 |
5 | 2017-06-20 | 浙绍柯公路罚〔2017〕A976号 | - | 柯桥区公路管理处 |
6 | 2017-04-07 | 浙绍柯公路罚〔2017〕A436号 | - | 柯桥区公路管理处 |
7 | 2016-11-07 | 浙绍柯公路罚〔2016〕A2526号 | - | 柯桥区公路管理处 |
8 | 2016-11-07 | 浙绍柯公路罚〔2016〕A2525号 | - | 柯桥区公路管理处 |
9 | 2016-10-16 | 浙绍柯公路罚〔2016〕A2335号 | - | 柯桥区公路管理处 |
10 | 2016-07-12 | 浙绍诸公路罚〔2016〕B200号 | - | 诸暨市公路管理局 |
序号 | 处罚决定日期 | 决定书文号 | 处罚事由 | 处罚结果 | 决定机关 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2017-08-28 | 诸行执罚决字﹝2017﹞第364号 | - | - | 市城管执法局 |
2 | 2017-07-20 | 浙绍柯公路罚﹝2017﹞A1180号 | - | - | 柯桥区公路管理处 |
3 | 2017-07-18 | 浙绍柯公路罚﹝2017﹞A1163号 | - | - | 柯桥区公路管理处 |
4 | 2017-06-20 | 浙绍柯公路罚﹝2017﹞A976号 | - | - | 柯桥区公路管理处 |
5 | 2017-04-07 | 浙绍柯公路罚﹝2017﹞A436号 | - | - | 柯桥区公路管理处 |
6 | 2016-11-07 | 浙绍柯公路罚﹝2016﹞A2525号 | - | - | 柯桥区公路管理处 |
7 | 2016-11-07 | 浙绍柯公路罚﹝2016﹞A2526号 | - | - | 柯桥区公路管理处 |
8 | 2016-10-16 | 浙绍柯公路罚﹝2016﹞A2335号 | - | - | 柯桥区公路管理处 |
9 | 2016-07-12 | 浙绍诸公路罚﹝2016﹞B200号 | - | - | 诸暨市公路管理局 |
10 | 2016-05-20 | 浙绍柯公路罚﹝2016﹞A1437号 | - | - | 柯桥区公路管理处 |
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |