北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:温州市商业银行经中国人民银行《关于温州市开展城市合作银行组建工作的批复》(银复(1997)5号)同意,由原温州市城市信用社中心社、温州市鹿城城市信用合作社等35家城市信用社(含金融服务社)的股东及温州市财政局共同发起组建,经中国人民银行《关于温州市商业银行开业的批复》(银复[1998]395号)同意于1998年12月16日开业,经工商登记于1999年3月10日正式成立。 2004年2月,根据中国银行业监督管理委员会浙江分局的批复,温州市商业银行第一次增资扩股方案顺利付诸实施,8家优强民营企业共入股23880万股成为本行新股东,财政减持5950万股,本行资本金总额由2.90亿元增至4.71亿元;2006年5月,本行第二次增资扩股方案顺利实施,17家优强民营企业成为新股东,资本金总额由4.71亿元增至10.07亿元;2006年12月,经浙江银监局的批复(浙银监复[2006]107号),本行2005年度配送股0.16亿元,资本金总额由10.07亿元增至10.23亿元。 建行以来,温州市商业银行借助温州独特的地缘经济优势,坚持“立足地方经济、立足中小企业、立足城市居民”的市场定位,强化管理,稳健经营,锐意改革,开拓创新,在管理体制、经营规模、服务功能和社会形象等方面实现了质的转变和飞跃,为温州金融秩序的稳定和地方经济的腾飞做出了突出贡献。截至2006年末,各项存款达189.63亿元,各项贷款达141.12亿元(其中贴现15.08亿元),资产总额达222.32元,实现利税2.09亿元。本行先后获得全国商业银行50强、中国服务业企业500强、中国十佳城市商业银行、全国银行间市场交易量100强以及温州市地税纳税20强企业和国税纳税大户等多项荣誉称号。经过多年的规范发展,温州市商业银行已经初步建立起符合现代企业制度的运行框架和较为完善的法人治理结构。资本充足率明显提高,股权结构进一步优化,为今后的可持续发展提供了强有力的资本和体制保障。 ...更多
公司名称 | 温州银行股份有限公司 | 法定代表人 | 陈宏强 关联5家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | 温州市商业银行股份有限公司 | ||
企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) | 所属行业 | 金融业-货币金融服务-货币银行服务-商业银行服务 |
注册资本 | 669164.5504万人民币 | ||
登记机关 | 浙江省市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 1999-03-10 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91330000712559654A |
注册号 | 330000000008227 | 组织机构代码 | 712559654 |
住址 | 浙江省温州市鹿城区会展路1316号 | ||
经营范围 | 许可项目:银行业务;公募证券投资基金销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
截止目前暂无企业年报信息!
截止到当前日期,暂无企业年报信息!
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事 | |
2 | 监事 | |
3 | 董事 | |
4 | 董事 | |
5 | 董事长 | |
6 | 董事 | |
7 | 董事 | |
8 | 监事 | |
9 | 董事,总经理 | |
10 | 董事,副总经理 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江领雁资本管理有限公司 共有1家公司 | 69.99% | 700000.0万人民币 | 2016-01-27 | |
2 | 叶伟斌 共有2家公司 | 49.9% | 2495.0万人民币 | 2011-06-29 | |
3 | 蔡剑波 共有2家公司 | 0.28% | 800.0万人民币 | 2002-03-08 |
登录即可免费查看!
序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|
1 |
钱勇
他有 1家公司 |
2019-06-19 | 在营 | |
2 |
陈超
他有 1家公司 |
2019-05-14 | 在营 | |
3 |
莫剑
他有 1家公司 |
2019-04-01 | 在营 | |
4 |
张洁
他有 1家公司 |
2019-03-25 | 在营 | |
5 |
毛梅女
他有 1家公司 |
2019-02-01 | 在营 | |
6 |
许旭强
他有 1家公司 |
2018-12-19 | 在营 | |
7 |
陈洁
他有 1家公司 |
2018-11-29 | 在营 | |
8 |
戴君怀
他有 2家公司 |
2018-10-26 | 注销 | |
9 |
李雯
他有 1家公司 |
2018-07-24 | 在营 | |
10 |
周婕
他有 1家公司 |
2018-07-18 | 在营 |
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-04-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名:于友达
证件号码:****************** 职位:监事 姓名:冯雁 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:刘伟明 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:叶伟斌 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:夏宽云 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:姜晓红 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:张劲松 证件号码:****************** 职位:其他人员 姓名:张劲松 证件号码:****************** 职位:其他人员 姓名:张积满 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:方培雷 证件号码:****************** 职位:监事会主席 姓名:杨康乐 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:柴雷鹰 证件号码:****************** 职位:副总经理 姓名:殷剑峰 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:汪勤 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:潘复生 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:潘复生 证件号码:****************** 职位:副总经理 姓名:王健 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:苏加标 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:葛立新 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:葛立新 证件号码:****************** 职位:副总经理 姓名:董希淼 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:蔡胜春 证件号码:****************** 职位:其他人员 姓名:谢作雷 证件号码:****************** 职位:副总经理 姓名:谢小磊 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:谢逢挲 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:邢岛 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:邢岛 证件号码:****************** 职位:总经理 姓名:邵新力 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:金晨雪 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:陈宏强 证件号码:****************** 职位:董事长 姓名:葛立新 证件号码:****************** 职位:财务负责人 |
姓名:于友达
证件号码:****************** 职位:监事 姓名:冯雁 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:刘伟明 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:叶伟斌 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:夏宽云 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:姜晓红 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:张劲松 证件号码:****************** 职位:其他人员 姓名:张劲松 证件号码:****************** 职位:其他人员 姓名:张积满 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:方培雷 证件号码:****************** 职位:监事会主席 姓名:杨康乐 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:柴雷鹰 证件号码:****************** 职位:副总经理 姓名:殷剑峰 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:汪勤 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:潘复生 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:潘复生 证件号码:****************** 职位:副总经理 姓名:王健 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:苏加标 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:葛立新 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:葛立新 证件号码:****************** 职位:副总经理 姓名:董希淼 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:蔡胜春 证件号码:****************** 职位:其他人员 姓名:谢作雷 证件号码:****************** 职位:副总经理 姓名:谢小磊 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:谢逢挲 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:邢岛 证件号码:****************** 职位:总经理 姓名:邢岛 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:邵新力 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:金晨雪 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:陈宏强 证件号码:****************** 职位:董事长 姓名:邢岛 证件号码:****************** 职位:财务负责人 |
2 | 2023-12-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名:于友达
证件号码:****************** 职位:监事 姓名:冯雁 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:刘伟明 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:叶伟斌 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:夏宽云 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:姜晓红 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:张劲松 证件号码:****************** 职位:其他人员 姓名:张积满 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:方培雷 证件号码:****************** 职位:监事会主席 姓名:杨康乐 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:柴雷鹰 证件号码:****************** 职位:副总经理 姓名:殷剑峰 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:汪勤 证件号码:****************** 职位:董事 证件号码:****************** 职位:其他人员 姓名:潘复生 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:潘复生 证件号码:****************** 职位:副总经理 姓名:王健 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:苏加标 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:葛立新 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:葛立新 证件号码:****************** 职位:副总经理 姓名:董希淼 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:蔡胜春 证件号码:****************** 职位:其他人员 姓名:谢作雷 证件号码:****************** 职位:副总经理 姓名:谢小磊 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:谢逢挲 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:邢岛 证件号码:****************** 职位:总经理 姓名:邢岛 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:邵新力 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:金晨雪 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:陈宏强 证件号码:****************** 职位:董事长 姓名:葛立新 证件号码:****************** 职位:财务负责人 姓名:洪益平 [退出] |
姓名:于友达
证件号码:****************** 职位:监事 姓名:冯雁 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:刘伟明 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:叶伟斌 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:夏宽云 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:姜晓红 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:张劲松 证件号码:****************** 职位:其他人员 姓名:张劲松 证件号码:****************** 职位:其他人员 姓名:张积满 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:方培雷 证件号码:****************** 职位:监事会主席 姓名:杨康乐 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:柴雷鹰 证件号码:****************** 职位:副总经理 姓名:殷剑峰 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:汪勤 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:潘复生 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:潘复生 证件号码:****************** 职位:副总经理 姓名:王健 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:苏加标 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:葛立新 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:葛立新 证件号码:****************** 职位:副总经理 姓名:董希淼 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:蔡胜春 证件号码:****************** 职位:其他人员 姓名:谢作雷 证件号码:****************** 职位:副总经理 姓名:谢小磊 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:谢逢挲 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:邢岛 证件号码:****************** 职位:总经理 姓名:邢岛 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:邵新力 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:金晨雪 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:陈宏强 证件号码:****************** 职位:董事长 姓名:葛立新 证件号码:****************** 职位:财务负责人 |
3 | 2023-11-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名:于友达
证件号码:****************** 职位:监事 姓名:冯雁 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:刘伟明 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:叶伟斌 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:夏宽云 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:姜晓红 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:张劲松 证件号码:****************** 职位:其他人员 姓名:张积满 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:方培雷 证件号码:****************** 职位:监事会主席 姓名:杨康乐 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:柴雷鹰 证件号码:****************** 职位:其他人员 姓名:殷剑峰 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:汪勤 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:洪益平 证件号码:****************** 职位:其他人员 姓名:潘复生 证件号码:****************** 职位:其他人员 姓名:王健 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:苏加标 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:葛立新 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:葛立新 证件号码:****************** 职位:其他人员 姓名:董希淼 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:蔡胜春 证件号码:****************** 职位:其他人员 姓名:谢作雷 证件号码:****************** 职位:其他人员 姓名:谢小磊 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:谢逢挲 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:邢岛 证件号码:****************** 职位:总经理 姓名:邢岛 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:邵新力 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:金晨雪 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:陈宏强 证件号码:****************** 职位:董事长 姓名:葛立新 证件号码:****************** 职位:财务负责人 |
姓名:于友达
证件号码:****************** 职位:监事 姓名:冯雁 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:刘伟明 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:叶伟斌 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:夏宽云 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:姜晓红 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:张劲松 证件号码:****************** 职位:其他人员 姓名:张积满 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:方培雷 证件号码:****************** 职位:监事会主席 姓名:杨康乐 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:柴雷鹰 证件号码:****************** 姓名:殷剑峰 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:汪勤 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:洪益平 证件号码:****************** 职位:其他人员 姓名:潘复生 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:潘复生 证件号码:****************** 姓名:王健 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:苏加标 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:葛立新 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:葛立新 证件号码:****************** 姓名:董希淼 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:蔡胜春 证件号码:****************** 职位:其他人员 姓名:谢作雷 证件号码:****************** 姓名:谢小磊 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:谢逢挲 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:邢岛 证件号码:****************** 职位:总经理 姓名:邢岛 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:邵新力 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:金晨雪 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:陈宏强 证件号码:****************** 职位:董事长 姓名:葛立新 证件号码:****************** 职位:财务负责人 职位:副总经理 [新增] 职位:副总经理 [新增] 职位:副总经理 [新增] 职位:副总经理 [新增] |
4 | 2023-09-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名: 于友达
证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 冯雁 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 刘伟明 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 叶伟斌 证件号码: ****************** 职位: 监事 证件号码: ****************** 职位: 监事会主席 姓名: 夏宽云 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 姜晓红 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 张劲松 证件号码: ****************** 职位: 其他人员 姓名: 张积满 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 杨康乐 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 柴雷鹰 证件号码: ****************** 职位: 其他人员 姓名: 殷剑峰 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 汪勤 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 洪益平 证件号码: ****************** 职位: 其他人员 姓名: 潘复生 证件号码: ****************** 职位: 其他人员 姓名: 王健 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 苏加标 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 葛立新 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 葛立新 证件号码: ****************** 职位: 其他人员 姓名: 董希淼 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 蔡胜春 证件号码: ****************** 职位: 其他人员 姓名: 谢作雷 证件号码: ****************** 职位: 其他人员 姓名: 谢小磊 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 邢岛 证件号码: ****************** 职位: 总经理 姓名: 邢岛 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 邵新力 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 金晨雪 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 陈宏强 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名:葛立新 证件号码:****************** 职位: 财务负责人 姓名: 吴建虹 [退出] 姓名: 王向新 [退出] |
姓名: 于友达
证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 冯雁 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 刘伟明 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 叶伟斌 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 夏宽云 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 姜晓红 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 张劲松 证件号码: ****************** 职位: 其他人员 姓名: 张积满 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 监事会主席 姓名: 杨康乐 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 柴雷鹰 证件号码: ****************** 职位: 其他人员 姓名: 殷剑峰 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 汪勤 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 洪益平 证件号码: ****************** 职位: 其他人员 姓名: 潘复生 证件号码: ****************** 职位: 其他人员 姓名: 王健 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 苏加标 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 葛立新 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 葛立新 证件号码: ****************** 职位: 其他人员 姓名: 董希淼 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 蔡胜春 证件号码: ****************** 职位: 其他人员 姓名: 谢作雷 证件号码: ****************** 职位: 其他人员 姓名: 谢小磊 证件号码: ****************** 职位: 监事 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 邢岛 证件号码: ****************** 职位: 总经理 姓名: 邢岛 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 邵新力 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 金晨雪 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 陈宏强 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名:葛立新 证件号码:****************** 职位: 财务负责人 姓名: 方培雷 [新增] 姓名: 谢逢挲 [新增] |
5 | 2023-06-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名:于友达
证件号码:****************** 职位:监事 姓名:冯雁 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:刘伟明 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:叶伟斌 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:吴建虹 证件号码:****************** 职位:监事会主席 姓名:夏宽云 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:姜晓红 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:张劲松 证件号码:****************** 职位:其他人员 姓名:张积满 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:杨康乐 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:柴雷鹰 证件号码:****************** 职位:其他人员 姓名:殷剑峰 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:汪勤 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:洪益平 证件号码:****************** 职位:其他人员 姓名:潘复生 证件号码:****************** 职位:其他人员 姓名:王健 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:王向新 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:苏加标 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:葛立新 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:葛立新 证件号码:****************** 职位:其他人员 姓名:董希淼 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:蔡胜春 证件号码:****************** 职位:其他人员 姓名:谢作雷 证件号码:****************** 职位:其他人员 姓名:谢小磊 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:邢岛 证件号码:****************** 职位:总经理 姓名:邢岛 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:邵新力 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:金晨雪 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:陈宏强 证件号码:****************** 职位:董事长 证件号码:****************** 职位:财务负责人 姓名:吴克照 [退出] |
姓名:于友达
证件号码:****************** 职位:监事 姓名:冯雁 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:刘伟明 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:叶伟斌 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:吴建虹 证件号码:****************** 职位:监事会主席 姓名:夏宽云 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:姜晓红 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:张劲松 证件号码:****************** 职位:其他人员 姓名:张积满 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:杨康乐 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:柴雷鹰 证件号码:****************** 职位:其他人员 姓名:殷剑峰 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:汪勤 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:洪益平 证件号码:****************** 职位:其他人员 姓名:潘复生 证件号码:****************** 职位:其他人员 姓名:王健 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:王向新 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:苏加标 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:葛立新 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:葛立新 证件号码:****************** 职位:其他人员 姓名:董希淼 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:蔡胜春 证件号码:****************** 职位:其他人员 姓名:谢作雷 证件号码:****************** 职位:其他人员 姓名:谢小磊 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:邢岛 证件号码:****************** 职位:总经理 姓名:邢岛 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:邵新力 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:金晨雪 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:陈宏强 证件号码:****************** 职位:董事长 姓名:葛立新 证件号码:****************** 职位:财务负责人 |
6 | 2022-07-12 | 业务范围变更 |
经营金融业务(范围详见银监会批文)
[退出]
|
许可项目:银行业务
[新增]
公募证券投资基金销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) [新增] |
7 | 2022-07-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名: 于友达
证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 冯雁 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 叶伟斌 证件号码: ****************** 职位: 监事 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 监事 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 吴建虹 证件号码: ****************** 职位: 监事 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 夏宽云 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 监事 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 杨康乐 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 殷剑峰 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 汪勤 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 王健 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 王向新 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 邢岛 证件号码: ****************** 职位: 总经理 姓名: 邢岛 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 陈宏强 证件号码: ****************** 职位: 董事长 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名:吴克照 证件号码:****************** 职位: 财务负责人 姓名: 叶刚 [退出] 姓名: 叶建清 [退出] 姓名: 叶海鸥 [退出] 姓名: 吕金记 [退出] 姓名: 周双 [退出] 姓名: 应国光 [退出] 姓名: 方宣平 [退出] 姓名: 汪炜 [退出] 姓名: 陈承守 [退出] 姓名: 陈整 [退出] |
姓名: 于友达
证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 冯雁 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 叶伟斌 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 吴建虹 证件号码: ****************** 姓名: 夏宽云 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 监事 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 杨康乐 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 姓名: 殷剑峰 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 汪勤 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 姓名: 王健 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 王向新 证件号码: ****************** 职位: 监事 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 监事 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 邢岛 证件号码: ****************** 职位: 总经理 姓名: 邢岛 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 陈宏强 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名:吴克照 证件号码:****************** 职位: 财务负责人 姓名: 刘伟明 [新增] 职位: 监事会主席 [新增] 姓名: 姜晓红 [新增] 姓名: 张劲松 [新增] 职位: 其他人员 [新增] 姓名: 张积满 [新增] 姓名: 柴雷鹰 [新增] 职位: 其他人员 [新增] 姓名: 洪益平 [新增] 职位: 其他人员 [新增] 姓名: 潘复生 [新增] 职位: 其他人员 [新增] 姓名: 苏加标 [新增] 姓名: 葛立新 [新增] 职位: 其他人员 [新增] 姓名: 葛立新 [新增] 姓名: 董希淼 [新增] 姓名: 蔡胜春 [新增] 职位: 其他人员 [新增] 姓名: 谢作雷 [新增] 职位: 其他人员 [新增] 姓名: 谢小磊 [新增] 姓名: 邵新力 [新增] 姓名: 金晨雪 [新增] |
8 | 2021-09-01 | 驻在地址变更 |
温州市
车站大道***号
|
浙江省
温州市
鹿城区会展路****号
|
9 | 2021-07-23 | 负责人变更 |
叶建清
[退出]
|
陈宏强
[新增]
|
10 | 2021-07-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名: 于友达
证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 冯雁 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 叶伟斌 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 叶刚 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 叶建清 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 叶海鸥 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 吕金记 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 职位: 总经理 姓名: 周双 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 夏宽云 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 应国光 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 方宣平 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 杨康乐 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 殷剑峰 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 汪勤 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 汪炜 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 王向新 证件号码: ****************** 职位: 监事 证件号码: ****************** 职位: 监事 证件号码: ****************** 姓名: 陈承守 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 吴北英 [退出] 姓名: 吴华 [退出] 职位: 副董事长 [退出] 姓名: 吴华 [退出] 姓名: 邢增福 [退出] 姓名: 金建康 [退出] 职位: 副董事长 [退出] |
姓名: 于友达
证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 冯雁 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 叶伟斌 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 叶刚 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 叶建清 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 叶海鸥 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 吕金记 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 周双 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 夏宽云 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 应国光 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 方宣平 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 杨康乐 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 殷剑峰 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 汪勤 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 汪炜 证件号码: ****************** 职位: 监事 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 王向新 证件号码: ****************** 职位: 监事 证件号码: ****************** 职位: 总经理 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 陈承守 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 吴建虹 [新增] 姓名: 王健 [新增] 姓名: 邢岛 [新增] 姓名: 邢岛 [新增] 姓名: 陈宏强 [新增] 姓名: 陈整 [新增] |
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
序号 | 公告日期 | 公告人 | 公告类型 | 法院 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-04-26 | 未知:宋建忠,宋瑜双,温州银行股份有限公司 | 裁判文书 | 浙江省温州市中级人民法院 | 详情 |
2 | 2024-01-29 | 未知:宇泓(深圳)建筑材料有限公司,郑州望启置业有限公司,张霞丽,温州银行股份有限公司,奥园集团有限公司,重庆奥誉置业有限公司,广州奥园海景城房地产开发有限公司,广州市番禺金业园房地产开发有限公司 | 裁判文书 | 浙江省温州市中级人民法院 | 详情 |
3 | 2024-01-29 | 未知:吴玉琴,温州银行股份有限公司 | 裁判文书 | 浙江省温州市中级人民法院 | 详情 |
4 | 2023-09-01 | 未知:温州银行股份有限公司,上海国之杰投资发展有限公司,上海谷元房地产开发有限公司,上海瑾信投资发展有限公司,烟台中惟投资有限公司,上海国正投资管理有限公司 | 其他 | - | 详情 |
5 | 2020-03-13 | 原告:温州银行股份有限公司;被告:福建省福鼎市通祥商贸有限公司 | 起诉状副本及开庭传票 | 福建省福鼎市人民法院 | 详情 |
6 | 2020-03-13 | 福鼎宝通商贸有限公司,温州银行股份有限公司,福建省福鼎市通祥商贸有限公司 | 起诉状副本及开庭传票 | 福建省福鼎市人民法院 | 详情 |
7 | 2018-03-14 | 被申请人:宁波市江东雄克塑料机械有限公司;申请人:温州银行股份有限公司宁波分行;当事人:温州银行股份有限公司 | - | 浙江省宁波市鄞州区人民法院 | 详情 |
8 | 2018-01-30 | 当事人:温州银行股份有限公司 | - | 浙江省温州市洞头县人民法院 | 详情 |
9 | 2018-01-26 | 被申请人:温州顺隆鞋材有限公司;申请人:温州银行股份有限公司 | - | 浙江省温州市瓯海区人民法院 | 详情 |
10 | 2018-01-23 | 原告:方学周;被告:平阳县龙野房地产开发有限公司,温州银行股份有限公司 | - | 浙江省温州市鹿城区人民法院 | 详情 |
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
序号 | 处罚决定日期 | 决定书文号 | 行政处罚内容 | 决定机关 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-07-27 | 鹿消行罚决字〔2024〕第000060号 | - | 温州市鹿城区消防救援大队 |
2 | 2023-11-28 | 台金罚决字(2023)6号 | - | 国家金融监督管理总局台州监管分局 |
3 | 2019-11-27 | 温银保监罚决字〔2019〕28号 | - | - |
4 | 2019-11-27 | 温银保监罚决字〔2019〕29号 | - | - |
5 | 2019-06-24 | 温银保监罚决字【2019】5号 | - | - |
6 | 2018-12-28 | 温银处罚字[2018]27号 | - | - |
7 | 2018-12-24 | 杭银处罚字[2018]30号 | - | - |
8 | 2018-12-11 | 丽银监罚决字{2018}8号 | - | - |
9 | 2018-12-10 | 乐银罚字[2018]5号 | - | - |
10 | 2018-08-31 | 温银监罚决字[2018]8号 | - | - |
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
序号 | 登记日期 | 登记编号 | 出质人 | 质权人 | 状态 | 出质股权数额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-08-09 | - | 陈如 | 浙江温州鹿城农村商业银行股份有限公司五马支行 | 5 | 50.0000 |
2 | 2024-08-09 | - | 滕荣凡 | 浙江温州鹿城农村商业银行股份有限公司五马支行 | 5 | 13.0000 |
3 | 2024-08-09 | - | - | 浙江温州鹿城农村商业银行股份有限公司五马支行 | - | - |
4 | 2024-08-08 | - | 黄翩翩 | 浙江金银丰融资担保有限公司 | 9 | 39.0000 |
5 | 2024-08-08 | - | - | 浙江金银丰融资担保有限公司 | - | - |
6 | 2024-06-13 | - | - | 浙江温州鹿城农村商业银行股份有限公司 | - | - |
7 | 2024-06-13 | - | 李冰冰 | 浙江温州鹿城农村商业银行股份有限公司 | 5 | 199.1749 |
8 | 2024-06-13 | - | 倪伟建 | 浙江温州鹿城农村商业银行股份有限公司 | 5 | 56.9715 |
9 | 2024-05-16 | - | 湘财股份有限公司 | 中国民生银行股份有限公司哈尔滨分行 | K | 2682.7332 |
10 | 2024-05-16 | - | - | 中国民生银行股份有限公司哈尔滨分行 | - | - |
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
序号 | 头像 | 公众号名 | 微信 ID | 二维码 | 介绍 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 温州银行股份有限公司 | wzyhdqzj | 温州银行党建工作平台. | ||
2 | 温州银行股份有限公司 | wzyhqlwh | 温行廉政宣教阵地,传递温行正能量. |
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 温州银行股份有限公司关于系统基础监控平台项目采购公开招标公告(二次) | 招标方 | 2024-09-20 | 详情 |
2 | 温州银行股份有限公司关于系统基础监控平台项目公开招标公告 | 招标方 | 2024-08-16 | 详情 |
3 | 温州历程招标有限公司关于温州市中西医结合医院2024年第一期公款竞争性存放项目的中标公告 | 中标方 | 2024-08-03 | 详情 |
4 | 杭州华旗招标代理有限公司关于温州臻享物业服务有限公司定期存款竞争性存放项目(第二次)中标公告 | 中标方 | 2024-06-13 | 详情 |
5 | 温州银行股份有限公司关于监控设备搬迁安装工程项目公开招标公告 | 招标方 | 2024-05-21 | 详情 |
6 | 浙江诚远工程咨询有限公司关于庆元县交通投资有限公司2024年公款竞争性存放项目的中标公告 | 中标方 | 2024-04-29 | 详情 |
7 | 温州银行股份有限公司关于视频安防监控系统及综合布线工程项目公开招标公告(二次) | 招标方 | 2024-04-16 | 详情 |
8 | 温州银行股份有限公司关于视频安防监控系统及综合布线工程项目公开招标公告 | 招标方 | 2024-04-01 | 详情 |
9 | 浙江诚远工程咨询有限公司关于庆元县食用菌协会2024年第一期公款竞争性存放项目的中标结果公告 | 中标方 | 2024-03-05 | 详情 |
10 | 温州银行股份有限公司关于温州银行App智能监控项目公开招标公告 | 招标方 | 2024-02-27 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
序号 | 申请日期 | 商标 | 商标名 | 注册号 | 分类 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-02-16 | WZB 温州银行 | 62644994 | 35类-广告销售 | |
2 | 2022-02-16 | WZB 温州银行 | 62652379 | 09类-科学仪器 | |
3 | 2022-02-16 | WZB 温州银行 | 62641281 | 42类-网站服务 | |
4 | 2022-12-14 | 温薪盈 | 68864530 | 36类-金融物管 | |
5 | 2021-11-03 | 温银 | 60324032 | 36类-金融物管 | |
6 | 2022-04-01 | 小 HI 钱包 | 63708931 | 36类-金融物管 | |
7 | 2021-08-31 | 温信贷 | 58900102 | 36类-金融物管 | |
8 | 2022-04-01 | 金鹿关信贷 | 63729790 | 36类-金融物管 | |
9 | 2022-02-16 | WZB | 62649018 | 36类-金融物管 | |
10 | 2020-09-16 | 金鹿先锋 GOLDEN DEER PIONEER | 49814551 | 36类-金融物管 |
序号 | 登记批准日期 | 软件全称 | 软件简称 | 登记号 | 分类 | 版本号 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2006-03-02 | 温州市商业银行新综合业务系统1.0 | WZCB-CS | 2006SR02416 | - | V1.0 |
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
序号 | 审核日期 | 网站名称 | 域名 | 网站备案/许可证号 |
---|---|---|---|---|
1 | 2021-09-24 | 温州银行 | http://www.wzbank.cn | 浙ICP备05080573号-1 |
2 | 2018-07-17 | 温州市商业银行 | www.wzbank.cn | 浙ICP备05080573号 |
3 | 2017-12-11 | 温州市商业银行 | www.wzbank.cn | 浙ICP备05080573号 |
4 | 2017-05-11 | 温州银行门户网站 | wzbank.cn | 33030202000660 |
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |