北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:德华集团位于德清,创建于1993年,是一家以木制品装饰材料为主体,涉及经济林营造、钢琴制造、创业投资、房地产、金融等多元化协调发展的跨行业、跨地区的控股型资产经营集团,为中国民营企业500强、国家高新技术企业。现有员工约2700人。 ...更多
公司名称 | 德华集团控股股份有限公司 | 法定代表人 | 丁鸿敏 关联4家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | 浙江德华木业股份有限公司 | ||
企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | 所属行业 | 制造业-木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业-人造板制造-胶合板制造 |
注册资本 | 11380.0万人民币 | ||
登记机关 | 湖州市市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 1998-05-15 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 913300001471157851 |
注册号 | 330000000047535 | 组织机构代码 | 147115785 |
住址 | 浙江省德清县洛舍镇杨树湾工业区 | ||
经营范围 | 一般项目:以自有资金从事投资活动;企业管理;园区管理服务;物业管理;人造板制造;人造板销售;家具制造;家具销售;家居用品制造;家居用品销售;地板制造;地板销售;建筑材料销售;乐器制造;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);金属材料制造;金属材料销售;电线、电缆经营;润滑油销售;信息技术咨询服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
序号 | 股东名 | 持股比例 | 认缴出资额 |
---|---|---|---|
1 |
丁
丁鸿敏
|
*** | *** |
2 |
吴
吴振华
|
*** | *** |
3 |
丁
丁兴龙
|
*** | *** |
4 |
罗
罗雨泉
|
*** | *** |
5 |
沈
沈晓永
|
*** | *** |
6 |
杨
杨生华
|
*** | *** |
7 |
沈
沈惠文
|
*** | *** |
8 |
沈
沈凤良
|
*** | *** |
9 |
姚
姚生琴
|
*** | *** |
10 |
沈
沈国强
|
*** | *** |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事兼总经理 | |
2 | 监事 | |
3 | 董事 | |
4 | 监事 | |
5 | 董事长 | |
6 | 监事 | |
7 | 董事 | |
8 | 董事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 沈元林 共有4家公司 | 100.0% | 8000.0万人民币 | 2003-03-05 | |
2 | 程树伟 共有18家公司 | 100.0% | 6584.359279万人民币 | 2003-03-10 | |
3 | 程树伟 共有18家公司 | 100.0% | 5000.0万人民币 | 2005-06-10 | |
4 | 程树伟 共有18家公司 | 100.0% | 2300.0万人民币 | 2007-11-19 | |
5 | 施惠中 共有3家公司 | 100.0% | 1000.0万人民币 | 2009-12-09 | |
6 | 冯月祥 共有2家公司 | 100.0% | 50.0万人民币 | 2010-03-25 | |
7 | 程树伟 共有18家公司 | 90.0% | 5400.0万人民币 | 2005-06-20 | |
8 | 章可明 共有2家公司 | 58.33% | 70.0万人民币 | 2001-11-06 | |
9 | 施惠中 共有3家公司 | 55.0% | 2750.0万人民币 | 2019-03-08 | |
10 | 吴振华 共有5家公司 | 51.0% | 193.8万人民币 | 2006-06-06 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-04-22 | 业务范围变更 |
项目投资
[退出]
企业资产管理 [退出] 装饰贴面板、胶合板、木板、木制品、家具、丝绸、钢琴、船舶、化工产品(不含危险品及易制毒化学品)、建筑材料、金属材料、矿产品、办公设备、重油、润滑油、电线电缆的销售 [退出] 装饰贴面板、胶合板、地板、木制品、家具、丝绸、钢琴、化工产品(不含危险品及易制毒化学品)的制造加工、技术服务 [退出] 经营进出口业务 [退出] |
一般项目:以自有资金从事投资活动
[新增]
企业管理 [新增] 园区管理服务 [新增] 物业管理 [新增] 人造板制造 [新增] 人造板销售 [新增] 家具制造 [新增] 家具销售 [新增] 家居用品制造 [新增] 家居用品销售 [新增] 地板制造 [新增] 地板销售 [新增] 建筑材料销售 [新增] 乐器制造 [新增] 化工产品生产(不含许可类化工产品) [新增] 化工产品销售(不含许可类化工产品) [新增] 金属材料制造 [新增] 金属材料销售 [新增] 电线、电缆经营 [新增] 润滑油销售 [新增] 信息技术咨询服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) [新增] |
2 | 2024-04-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名: 丁涛
证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 丁鸿敏 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 徐应林 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 沈国敏 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 沈惠芳 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 程树伟 证件号码: ****************** 职位: 董事兼总经理 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 陈嘉平 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名:张红良 证件号码:****************** 职位: 财务负责人 姓名: 翁天芳 [退出] |
证件号码: ******************
职位: 董事 姓名: 丁涛 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 丁鸿敏 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 徐应林 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 沈国敏 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 沈惠芳 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 程树伟 证件号码: ****************** 职位: 董事兼总经理 姓名: 陈嘉平 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名:张红良 证件号码:****************** 职位: 财务负责人 姓名: 丁思远 [新增] |
3 | 2021-09-01 | 章程备案 |
****
|
****
*
|
4 | 2020-03-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名: 丁涛
证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 丁鸿敏 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 徐应林 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 沈惠芳 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 程树伟 证件号码: ****************** 职位: 董事兼总经理 姓名: 翁天芳 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 陈嘉平 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 谢新 [退出] |
姓名: 丁涛
证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 丁鸿敏 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 徐应林 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 沈惠芳 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 程树伟 证件号码: ****************** 职位: 董事兼总经理 姓名: 翁天芳 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 陈嘉平 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 沈国敏 [新增] |
5 | 2020-03-05 | 其他事项备案 |
原联络员姓名:姚坚
[退出]
原联络员固定电话:******* [退出] 原联络员移动电话:*********** [退出] 原联络员电子邮箱: [退出] 原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证 [退出] 原联络人员证件号码:****************** [退出] 原财务负责人姓名:沈信英 [退出] 原财务负责人固定电话:******* [退出] 原财务负责人移动电话:*********** [退出] 原财务负责人电子邮箱: [退出] 原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证 [退出] 原财务负责人身份证件号码:****************** [退出] |
现联络员姓名:姚坚
[新增]
现联络员固定电话:******* [新增] 现联络员移动电话:*********** [新增] 现联络员电子邮箱: [新增] 现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证 [新增] 现联络人员证件号码:****************** [新增] 现财务负责人姓名:张红良 [新增] 现财务负责人固定电话:******* [新增] 现财务负责人移动电话:*********** [新增] 现财务负责人电子邮箱: [新增] 现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证 [新增] 现财务负责人身份证件号码:****************** [新增] |
6 | 2019-02-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名: 丁涛
证件号码: ****************** 职位: 董事姓名: 丁鸿敏 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 职位: 董事姓名: 沈惠芳 证件号码: ****************** 职位: 监事姓名: 程树伟 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 职位: 监事 职位: 董事长姓名: 徐伟达 [退出] 职位: 监事姓名: 徐应林 [退出] 职位: 董事兼总经理姓名: 章剑 [退出] 职位: 董事姓名: 陈嘉平 [退出] |
姓名: 丁涛
证件号码: ****************** 职位: 董事姓名: 丁鸿敏 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 职位: 董事姓名: 沈惠芳 证件号码: ****************** 职位: 监事姓名: 程树伟 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 职位: 监事 职位: 董事长姓名: 徐应林 [新增] 职位: 董事兼总经理姓名: 翁天芳 [新增] 职位: 董事姓名: 谢新 [新增] 职位: 监事姓名: 陈嘉平 [新增] |
7 | 2018-07-03 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
证件号码: ******************
证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 徐应林 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 沈惠芳 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 程树伟 证件号码: ****************** 职位: 董事兼总经理 姓名: 章剑 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 陈嘉平 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 丁鸿敏 [退出] 职位: 董事长 姓名: 吴振华 [退出] 职位: 副董事长 姓名: 徐伟达 [退出] |
证件号码: ******************
证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 徐应林 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 沈惠芳 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 程树伟 证件号码: ****************** 职位: 董事兼总经理 姓名: 章剑 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 陈嘉平 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 丁涛 [新增] 职位: 董事 姓名: 丁鸿敏 [新增] 职位: 董事长 姓名: 徐伟达 [新增] |
8 | 2018-05-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名: 丁鸿敏
证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 职位: 副董事长 姓名: 徐伟达 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 徐应林 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 俞新建 [退出] 职位: 董事 姓名: 吴振华 [退出] 职位: 董事 姓名: 汪志勇 [退出] 职位: 监事 姓名: 沈惠芳 [退出] 职位: 监事 姓名: 沈长寿 [退出] 职位: 董事 姓名: 程树伟 [退出] 职位: 董事兼总经理 姓名: 管大源 [退出] 职位: 董事 [退出] |
姓名: 丁鸿敏
证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 职位: 副董事长 姓名: 徐伟达 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 徐应林 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 吴振华 [新增] 职位: 董事 姓名: 沈惠芳 [新增] 职位: 监事 姓名: 程树伟 [新增] 职位: 董事兼总经理 姓名: 章剑 [新增] 职位: 董事 姓名: 陈嘉平 [新增] 职位: 监事 [新增] |
9 | 2017-03-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名:丁鸿敏
证件号码:******** 证件号码:******** 证件号码:******** 证件号码:******** 证件号码:******** 证件号码:******** 职位:监事姓名:沈惠芳 证件号码:******** 职位:监事姓名:沈长寿 证件号码:******** 职位:董事姓名:程树伟 证件号码:******** 证件号码:******** 证件号码:******** 证件号码:******** 职位:董事 职位:董事姓名:丁鸿敏 [退出] 职位:董事姓名:丁鸿敏 [退出] 职位:董事长姓名:吴振华 [退出] 职位:董事姓名:徐伟达 [退出] 职位:监事姓名:汪志勇 [退出] 职位:董事姓名:章可明 [退出] 职位:董事姓名:管大源 [退出] 职位:董事姓名:鲁永明 [退出] |
姓名:丁鸿敏
证件号码:******** 证件号码:******** 证件号码:******** 证件号码:******** 证件号码:******** 证件号码:******** 职位:监事姓名:沈惠芳 证件号码:******** 职位:监事姓名:沈长寿 证件号码:******** 职位:董事姓名:程树伟 证件号码:******** 证件号码:******** 职位:董事 职位:董事长姓名:俞新建 [新增] 职位:董事姓名:吴振华 [新增] 职位:副董事长姓名:徐伟达 [新增] 职位:监事姓名:徐应林 [新增] 职位:董事姓名:汪志勇 [新增] 职位:董事兼总经理姓名:管大源 [新增] |
10 | 2017-02-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
丁鸿敏
沈长寿 沈惠芳 汪志勇 程树伟 管大源 丁鸿敏 吴振华 章可明 鲁永明 丁鸿敏 闻国芳 [退出] |
丁鸿敏
沈长寿 沈惠芳 汪志勇 程树伟 管大源 丁鸿敏 吴振华 章可明 鲁永明 丁鸿敏 徐伟达 [新增] |
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
序号 | 处罚决定日期 | 决定书文号 | 行政处罚内容 | 决定机关 |
---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | - |
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
序号 | 登记日期 | 登记编号 | 出质人 | 质权人 | 状态 | 出质股权数额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018-10-25 | - | 丁鸿敏 | 中信银行股份有限公司湖州德清支行 | - | 1000.0000 |
2 | 2018-10-25 | 20180180 | 丁鸿敏 | 中信银行股份有限公司湖州德清支行 | 5 | 1000 |
3 | 2017-12-13 | - | 丁鸿敏 | 万向三农集团有限公司 | - | 5883.7093 |
4 | 2017-12-13 | - | - | 万向三农集团有限公司 | - | - |
5 | 2017-12-13 | - | 丁鸿敏 | 万向三农集团有限公司 | 5 | 5883.709300万元 |
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 都江堰大观141亩(二期)板材采购任务 | 竞标方 | 2022-11-08 | 详情 |
2 | 关于预申报2016年度工业与信息化发展专项资金项目的通知 | 竞标方 | 2016-09-27 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
序号 | 申请日期 | 商标 | 商标名 | 注册号 | 分类 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2017-07-03 | 图形 | 25119890 | 43类-餐饮住宿 | |
2 | 2006-06-29 | 德华 | 5448654 | 19类-建筑材料 | |
3 | 2006-06-29 | DE HUA | 5448653 | 19类-建筑材料 | |
4 | 2004-12-21 | 德华 | 4425803 | 25类-服装鞋帽 | |
5 | 2004-12-21 | 德华 | 4425819 | 28类-健身器材 | |
6 | 2004-12-21 | 德华 | 4425818 | 20类-家具 | |
7 | 2004-12-21 | 德华 | 4425804 | 43类-餐饮住宿 | |
8 | 2004-12-21 | 德华 | 4425801 | 37类-建筑修理 | |
9 | 2004-12-21 | 德华 | 4425802 | 40类-材料加工 | |
10 | 2004-12-21 | 德华 | 4425816 | 01类-化学原料 |
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
序号 | 申请公布日 | 专利名称 | 申请号 | 申请公布号 | 专利类型 |
---|---|---|---|---|---|
序号 | 审核日期 | 网站名称 | 域名 | 网站备案/许可证号 |
---|---|---|---|---|
1 | 2013-10-11 | 德华集团控股股份有限公司 | www.dhwooden.com | 浙ICP备05008671号 |
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |