北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:厦门港谊投资有限公司注册资本10亿元, 经营范围包括:1.对通讯业务的投资;2.通讯产品的研发。 公司一贯秉承“以效益为中心,以市场为导向,以管理为支撑,走专业化道路,创建一流公司”的经营方针,在激烈的市场竞争中,以高回报的业务投资,高科技通讯产品的研发,不断壮大,蓬勃发展。 公司热忱欢迎有志之士的加盟,公司将为有志者提供富有竞争力的职业发展空间和优越的薪酬 ...更多
公司名称 | 厦门港谊集团有限公司 | 法定代表人 | 叶碧云 关联10家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | 厦门港谊投资有限公司 | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所属行业 | 租赁和商务服务业-商务服务业-组织管理服务-投资与资产管理 |
注册资本 | 112804.0万人民币 | ||
登记机关 | 厦门市市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2008-01-07 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91350200798092919E |
注册号 | 350200200012097 | 组织机构代码 | 798092919 |
住址 | 厦门市思明区湖滨南路57号金源大厦3A北侧之七 | ||
经营范围 | 对第一产业、第二产业、第三产业的投资(法律、法规另有规定除外)。 |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2020年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 总经理,执行董事 | |
2 | 监事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 张瑜 共有22家公司 | 100.0% | 50000.0万人民币 | 2020-09-18 | |
2 | 林龙智 共有16家公司 | 100.0% | 17499.5万人民币 | 1996-01-06 | |
3 | 李鸿光 共有16家公司 | 100.0% | 10000.0万人民币 | 2017-06-07 | |
4 | 李鸿光 共有16家公司 | 100.0% | 10000.0万人民币 | 2015-07-29 | |
5 | 李鸿光 共有16家公司 | 100.0% | 5000.0万人民币 | 2019-12-11 | |
6 | 叶碧云 共有10家公司 | 100.0% | 4180.0万人民币 | 2015-10-27 | |
7 | 李鸿光 共有16家公司 | 100.0% | 2700.0万人民币 | 2016-03-01 | |
8 | 林丽红 共有1家公司 | 100.0% | 2600.0万人民币 | 1995-08-23 | |
9 | 林一红 共有9家公司 | 100.0% | 600.0万人民币 | 2016-10-27 | |
10 | 张瑜 共有22家公司 | 100.0% | 500.0万人民币 | 2017-04-20 |
登录即可免费查看!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2021-07-28 | 工商登记联络员备案 |
工商登记联络人:备案日期:20140917,null:,null:,邮政编码:361000,null:,性别:女性,null:,null:,null:,null:,null:,姓名:
蔡丽珊
企业基本信息:
|
工商登记联络人:备案日期:20140917,null:
1
,null:,邮政编码:361000,null:,性别:女性,null:,null:,null:,null:,null:,姓名:
钟雅清
企业基本信息:
|
2 | 2021-07-28 | - |
企业基本信息:主要人员信息:【
删除
】姓名:
戴尉
,性别:女性,职务:监事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:股东会,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国
|
企业基本信息:主要人员信息:【
新增
】姓名:
邓飞
,性别:女性,职务:监事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:股东会,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国
|
3 | 2021-07-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
性别:女性
职务:监事 政治面貌: 任职起始日期: 民族:汉族 任职截止日期: 职务产生方式:选举 法定代表人标志:2 任命单位:股东会 公务员标志:2 变更标志: 企业基本信息:主要人员信息:【删除】姓名:戴尉 [退出] 国籍:中国. [退出] |
性别:女性
职务:监事 政治面貌: 任职起始日期: 民族:汉族 任职截止日期: 职务产生方式:选举 法定代表人标志:2 任命单位:股东会 公务员标志:2 变更标志: 企业基本信息:主要人员信息:【新增】姓名:邓飞 [新增] 国籍:中国 [新增] |
4 | 2021-07-28 | - |
工商登记联络人:备案日期:20140917,:,:,邮政编码:361000,:,性别:女性,:,:,:,:,:,姓名:
蔡丽珊
企业基本信息:
|
工商登记联络人:备案日期:20140917,:
1
,:,邮政编码:361000,:,性别:女性,:,:,:,:,:,姓名:
钟雅清
企业基本信息:
|
5 | 2021-03-31 | - |
企业基本信息:主要人员信息:【
删除
】姓名:
严偲齐
,性别:女性,职务:监事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:股东会,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国
|
企业基本信息:主要人员信息:【
新增
】姓名:
戴尉
,性别:女性,职务:监事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:股东会,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国
|
6 | 2021-03-31 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
性别:女性
职务:监事 政治面貌: 任职起始日期: 民族:汉族 任职截止日期: 职务产生方式:选举 法定代表人标志:2 任命单位:股东会 公务员标志:2 变更标志: 国籍:中国 企业基本信息:主要人员信息:【删除】姓名:严偲齐 [退出] |
性别:女性
职务:监事 政治面貌: 任职起始日期: 民族:汉族 任职截止日期: 职务产生方式:选举 法定代表人标志:2 任命单位:股东会 公务员标志:2 变更标志: 国籍:中国 企业基本信息:主要人员信息:【新增】姓名:戴尉 [新增] |
7 | 2020-11-11 | - |
企业基本信息:主要人员信息:【
删除
】姓名:
冯益琳
,性别:女性,职务:监事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:股东会,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国
|
企业基本信息:主要人员信息:【
新增
】姓名:
严偲齐
,性别:女性,职务:监事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:股东会,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国
|
8 | 2020-11-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
性别:女性
职务:监事 政治面貌: 任职起始日期: 民族:汉族 任职截止日期: 职务产生方式:选举 法定代表人标志:2 任命单位:股东会 公务员标志:2 变更标志: 企业基本信息:主要人员信息:【删除】姓名:冯益琳 [退出] 国籍:中国 [退出] |
性别:女性
职务:监事 政治面貌: 任职起始日期: 民族:汉族 任职截止日期: 职务产生方式:选举 法定代表人标志:2 任命单位:股东会 公务员标志:2 变更标志: 企业基本信息:主要人员信息:【新增】姓名:严偲齐 [新增] 国籍:中国. [新增] |
9 | 2020-03-13 | - |
企业基本信息:主要人员信息:【
删除
】姓名:
杨勇仕
,性别:
男
性,职务:监事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国
|
企业基本信息:主要人员信息:【
新增
】姓名:
冯益琳
,性别:
女
性,职务:监事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:
股东会
,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国
|
10 | 2020-03-13 | NULL |
企业基本信息:主要人员信息:
|
企业基本信息:主要人员信息:【新增】姓名:冯益琳,性别:女性,职务:监事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:股东会,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国.
|
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
¥2K-8K
来自 8 条样本
说明:工资水平在¥2K-8K之间,其中拿 工资的人占比最多达到,该数据统计于该企业近一年在各网站发布的公开薪酬,仅供参考。
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
序号 | 审核日期 | 网站名称 | 域名 | 网站备案/许可证号 |
---|---|---|---|---|
1 | 2017-03-24 | 厦门港谊集团有限公司 | yuzhou-financial.com | 35020302001910 |
2 | 2017-03-17 | 厦门港谊集团有限公司 | www.yuzhou-financial.com | 闽ICP备17005852号 |
3 | 2017-03-17 | 厦门港谊集团有限公司 | www.yuzhou-financial.com | 闽ICP备17005852号 |
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |