北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 阳光国贸集团有限公司 | 法定代表人 | 吴长植 关联44家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | 阳光国贸有限公司,阳光控股(福建)有限公司 | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 所属行业 | 批发和零售业-批发业-机械设备、五金产品及电子产品批发-五金产品批发 |
注册资本 | 30000.0万人民币 | ||
登记机关 | 福州经济技术开发区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2013-08-06 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 913501050750314261 |
注册号 | 350105100038218 | 组织机构代码 | 075031426 |
住址 | 福州市马尾区登龙路99号12#楼024室(自贸试验区内) | ||
经营范围 | 计算机及相关设备、计算机应用软件的研究与开发;对信息产业、教育的投资;酒店管理咨询服务;普通机械、建筑材料、装饰装修材料、电梯、矿产品、焦炭、金属材料(不含贵重、稀有金属)、化工产品(不含危险化学品)、化肥、重油(不含成品油)、润滑油、燃料油(不含成品油)、塑料、塑胶、饲料、石材的销售;对外贸易(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | - |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 吴长植 共有44家公司 | 100.0% | 20100.0万人民币 | 2015-12-25 | |
2 | 何明 共有5家公司 | 100.0% | 5000.0万人民币 | 2018-01-19 | |
3 | 吴长植 共有44家公司 | 100.0% | 5000.0万人民币 | 2020-07-17 | |
4 | 吴长植 共有44家公司 | 100.0% | 5000.0万人民币 | 2014-12-18 | |
5 | 何明 共有5家公司 | 100.0% | 5000.0万人民币 | 2018-01-23 | |
6 | 吴长植 共有44家公司 | 99.01% | 10000.0万人民币 | 2019-11-05 | |
7 | 吴长植 共有44家公司 | 99.0% | 74250.0万人民币 | 2014-08-05 | |
8 | 吴长植 共有44家公司 | 99.0% | 9900.0万人民币 | 2018-08-22 | |
9 | 吴长植 共有44家公司 | 51.0% | 25500.0万人民币 | 2015-09-06 | |
10 | 吴长植 共有44家公司 | 48.0% | 21600.0万人民币 | 2004-03-31 |
登录即可免费查看!
序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|
1 |
吴长植
他有 44家公司 |
2019-11-05 | 在营 |
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2022-09-14 | 董监事高管备案 |
执行董事(法定代表人):吴长植 证件号码:***监事:
黄诚志
证件号码:***经理:吴长植 证件号码:***
|
执行董事(法定代表人):吴长植 证件号码:***监事:
郑修明
证件号码:***经理:吴长植 证件号码:***
财务负责人:吴长植 证件号码:***
|
2 | 2022-03-18 | 股东或股份发起人改变姓名或名称 |
龙净实业集团有限公司
[退出]
|
龙净实业投资集团有限公司
[新增]
|
3 | 2022-03-18 | 章程备案 |
旧章程
|
2022-03-17公司新章程
|
4 | 2022-03-18 | 法定代表人 |
何明
[退出]
|
吴长植
[新增]
|
5 | 2022-03-18 | 主要成员 |
何明 沈镇松 田微
|
吴长植
|
6 | 2020-06-30 | 工商登记联络员备案 |
黄诚志
|
黄诚志
|
7 | 2020-04-29 | 工商登记联络员备案 |
叶玉娇
|
黄诚志
|
8 | 2020-04-29 | 主要成员 |
朱胜先
|
何明
|
9 | 2020-04-29 | 主要成员 |
赵庆军
|
黄诚志
|
10 | 2020-04-29 | 主要成员 |
陈晶 苏享平 朱胜先
|
何明 田微 沈镇松
|
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |