北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 浙江天越创业投资有限公司 | 法定代表人 | 覃震 关联10家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 所属行业 | 租赁和商务服务业-商务服务业-组织管理服务-投资与资产管理 |
注册资本 | 10000.0万人民币 | ||
登记机关 | 诸暨市市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2009-05-04 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91330681689101396G |
注册号 | 330681000048857 | 组织机构代码 | 689101396 |
住址 | 浙江省诸暨市暨阳街道西施大街59号14楼 | ||
经营范围 | 创业投资业务;代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务业务;参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构 |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2020年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事长,总经理 | |
2 | 董事 | |
3 | 董事 | |
4 | 监事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | { res.NAME }} | 95.52% | 4260.0万人民币 | 2022-05-18 | |
2 | { res.NAME }} | 67.8% | 4000.0万人民币 | 2023-03-01 | |
3 | { res.NAME }} | 66.67% | 7000.0万人民币 | 2024-02-20 | |
4 | 覃震 共有10家公司 | 41.67% | 500.0万人民币 | 2024-05-21 | |
5 | 李桃 共有6家公司 | 5.5% | 203.599万人民币 | 2011-06-23 | |
6 | 吴建荣 共有43家公司 | 4.55% | 463.6364万人民币 | 2004-06-02 | |
7 | 夏阳 共有9家公司 | - | - | 2005-02-01 | |
8 | 林皓 共有17家公司 | - | - | 1996-05-28 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2023-07-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名: 毛晨曦
证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 覃震 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 覃震 证件号码: ****************** 职位: 总经理 证件号码: ****************** 职位: 监事 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名:毛晨曦 证件号码:****************** 职位: 财务负责人 姓名: 邢将瑞 [退出] 姓名: 高阔 [退出] |
证件号码: ******************
职位: 董事 姓名: 毛晨曦 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 覃震 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 覃震 证件号码: ****************** 职位: 总经理 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名:毛晨曦 证件号码:****************** 职位: 财务负责人 姓名: 朱淳璐 [新增] 姓名: 陆彬 [新增] |
2 | 2023-07-27 | 期限备案(经营期限、营业期限、驻在期限等备案) |
营业期限至: 2024-05-03
|
营业期限至: 营业期限至: 长期
|
3 | 2023-07-27 | 工商登记联络员备案 |
原联络员姓名:卓丹平
[退出]
原联络员固定电话:************ [退出] 原联络员移动电话:*********** [退出] 原联络员电子邮箱: [退出] 原联络员身份证件类型: [退出] 原联络人员证件号码:****************** [退出] |
现联络员姓名:毛晨曦
[新增]
现联络员固定电话: [新增] 现联络员移动电话:*********** [新增] 现联络员电子邮箱: [新增] 现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证 [新增] 现联络人员证件号码:****************** [新增] |
4 | 2022-12-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
证件号码:******************
职位:董事 姓名:覃震 证件号码:****************** 职位:董事长 姓名:覃震 证件号码:****************** 职位:总经理 姓名:邢将瑞 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:高阔 证件号码:****************** 职位:董事 证件号码:****************** 职位:财务负责人 姓名:张涛 [退出] 姓名:顾川 [退出] |
证件号码:******************
职位:董事 姓名:覃震 证件号码:****************** 职位:董事长 姓名:覃震 证件号码:****************** 职位:总经理 姓名:邢将瑞 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:高阔 证件号码:****************** 职位:董事 证件号码:****************** 职位:财务负责人 姓名:毛晨曦 [新增] 姓名:毛晨曦 [新增] |
5 | 2021-02-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名: 张涛
证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 覃震 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 覃震 证件号码: ****************** 职位: 总经理 姓名: 邢将瑞 证件号码: ****************** 职位: 监事 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 顾川 [退出] |
姓名: 张涛
证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 覃震 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 覃震 证件号码: ****************** 职位: 总经理 姓名: 邢将瑞 证件号码: ****************** 职位: 监事 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 高阔 [新增] |
6 | 2020-09-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名: 张涛
证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 覃震 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 覃震 证件号码: ****************** 职位: 总经理 姓名: 顾川 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 李峰 [退出] |
姓名: 张涛
证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 覃震 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 覃震 证件号码: ****************** 职位: 总经理 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 顾川 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 邢将瑞 [新增] |
7 | 2019-06-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
证件号码: ******************
职位: 董事 姓名: 李峰 证件号码: ****************** 职位: 监事 证件号码: ****************** 职位: 董事长 证件号码: ****************** 职位: 总经理 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 夏建丰 [退出] 姓名: 许明 [退出] 姓名: 许明 [退出] 姓名: 黄振锋 [退出] |
证件号码: ******************
职位: 董事 姓名: 李峰 证件号码: ****************** 职位: 监事 证件号码: ****************** 职位: 董事长 证件号码: ****************** 职位: 总经理 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 张涛 [新增] 姓名: 覃震 [新增] 姓名: 覃震 [新增] 姓名: 顾川 [新增] |
8 | 2019-06-17 | 负责人变更 |
许明
[退出]
|
覃震
[新增]
|
9 | 2019-05-05 | 章程备案 | ||
10 | 2019-05-05 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
出资额: *****万
百分比: ***% 企业名称: 浙江海越股份有限公司 [退出] |
出资额: *****万
百分比: ***% 企业名称: 海越能源集团股份有限公司 [新增] |
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |