北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 香溢融通(浙江)投资有限公司 | 法定代表人 | 杨振洲 关联7家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 所属行业 | 租赁和商务服务业-商务服务业-组织管理服务-投资与资产管理 |
注册资本 | 30000.0万人民币 | ||
登记机关 | 宁波市北仑区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2014-02-14 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91330206091904338Y |
注册号 | 330206000205809 | 组织机构代码 | 091904338 |
住址 | 浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室B区N0227 | ||
经营范围 | 实业投资;投资管理。(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2020年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事 | |
2 | 监事 | |
3 | 董事长,总经理 | |
4 | 董事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 陈伦 共有5家公司 | 100.0% | 1500.0万人民币 | 2015-11-10 | |
2 | 景行天成投资控股有限公司 共有1家公司 | 98.8% | 4100.0万人民币 | 2015-07-01 | |
3 | 香溢融通(上海)投资有限公司 共有1家公司 | 94.8% | 7900.0万人民币 | 2016-01-21 | |
4 | { res.NAME }} | 87.67% | 6400.0万人民币 | 2017-01-23 | |
5 | 宁波开云股权投资管理有限公司 共有1家公司 | 72.37% | 2620.0万人民币 | 2016-11-02 | |
6 | { res.NAME }} | 56.74% | 10100.0万人民币 | 2016-03-01 | |
7 | 香溢融通(浙江)投资有限公司 共有1家公司 | 46.99% | 2500.0万人民币 | 2022-05-09 | |
8 | 胡秋华 共有15家公司 | 17.86% | 13393.0万人民币 | 2008-02-27 | |
9 | { res.NAME }} | 17.16% | 600.0万人民币 | 2023-06-08 | |
10 | { res.NAME }} | 16.95% | 500.0万人民币 | 2016-01-22 |
登录即可免费查看!
序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|
1 |
陈伦
他有 5家公司 |
2015-11-10 | 在营 |
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2022-02-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
证件号码: ******************
职位: 董事 姓名: 徐朝杰 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 杨振洲 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 杨振洲 证件号码: ****************** 职位: 总经理 姓名: 胡秋华 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 刘正线 [退出] |
姓名: 徐朝杰
证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 杨振洲 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 杨振洲 证件号码: ****************** 职位: 总经理 姓名: 胡秋华 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 陈伦 [新增] |
2 | 2020-12-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名: 刘正线
证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 监事 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 杨振洲 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 杨振洲 证件号码: ****************** 职位: 总经理 姓名: 夏卫东 [退出] 姓名: 夏欣荣 [退出] |
姓名: 刘正线
证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 杨振洲 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 杨振洲 证件号码: ****************** 职位: 总经理 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 徐朝杰 [新增] 姓名: 胡秋华 [新增] |
3 | 2018-12-19 | 驻在地址变更 |
北仑区梅山
盐场*号办公楼十号***室
|
浙江省宁波市
北仑区梅山
七星路**号*幢***室B区N****
|
4 | 2018-12-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名: 刘正线
证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 夏卫东 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 杨振洲 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 杨振洲 [退出] 职位: 总经理 姓名: 邱樟海 [退出] 职位: 董事 [退出] |
姓名: 刘正线
证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 夏卫东 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 杨振洲 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 夏欣荣 [新增] 职位: 董事 姓名: 杨振洲 [新增] 职位: 总经理 [新增] |
5 | 2016-09-14 | 章程备案 |
2016年
8
月1
1
日章程
|
2016年
9
月1
4
日章程
|
6 | 2016-08-11 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目:实业投资
投资管理 投资咨询 [退出] 企业管理咨询 [退出] 企业营销策划 [退出] 电子产品、电讯器材、电线电缆、电动工具、家用电器、普通机械设备、通讯器材、照相器材、健身器材、音响设备、酒店设备、汽摩配件、工量刃具、仪器仪表、第一类医疗器械、建筑材料、装潢材料、陶瓷制品、卫生洁具、五金交电、橡塑制品、化工原料及产品、电脑及配件、印刷机械、办公设备、文体用品、日用百货、工艺礼品、玩具、金属材料、制冷设备、压缩机及配件、服装鞋帽、服装服饰、纺机配件、纺织原料、针纺织品、皮件制品、化妆品的批发、零售(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务) [退出] |
一般经营项目:实业投资
投资管理 (未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务) [新增] |
7 | 2015-12-25 | 其他事项备案 |
注册号:330206************ 组织机构代码证:无
[退出]
|
***************38Y
[新增]
|
8 | 2015-12-25 | - |
注册号:********组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:9********04338Y
|
9 | 2015-12-25 | 负责人变更 |
邱樟海
[退出]
|
杨振洲
[新增]
|
10 | 2015-12-25 | 负责人变更 |
姓名:刘正线
证件名称: 证件号码:******** 性别:男性 职务:董事姓名:邱樟海 证件名称: 证件号码:******** 性别:男性 证件名称: 证件号码:******** 性别:女性 职务:监事姓名:杨振洲 证件名称: 证件号码:******** 性别:男性 证件名称: 证件号码:******** 性别:男性 职务:总经理 职务:董事长姓名:夏卫东 [退出] 职务:董事姓名:杨振洲 [退出] |
姓名:刘正线
证件名称: 证件号码:******** 性别:男性 职务:董事姓名:邱樟海 证件名称: 证件号码:******** 性别:男性 证件名称: 证件号码:******** 性别:女性 职务:监事姓名:杨振洲 证件名称: 证件号码:******** 性别:男性 证件名称: 证件号码:******** 性别:男性 职务:总经理 职务:董事姓名:夏卫东 [新增] 职务:董事长姓名:杨振洲 [新增] |
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |