北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 遂昌新明水电投资有限公司 | 法定代表人 | 骆国武 关联16家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所属行业 | 租赁和商务服务业-商务服务业-组织管理服务-投资与资产管理 |
注册资本 | 2027.2万人民币 | ||
登记机关 | 遂昌县市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2010-01-06 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91331123699524536R |
注册号 | 331123000008284 | 组织机构代码 | 699524536 |
住址 | 浙江遂昌县妙高街道北街12弄2号 | ||
经营范围 | 水电投资 |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2020年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
8 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 监事 | |
2 | 执行董事兼总经理 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 骆国武 共有16家公司 | 91.4444% | 411.5万人民币 | 2004-01-19 | |
2 | 李文翱 共有19家公司 | 90.0% | 333.0万人民币 | 2001-05-17 | |
3 | 骆国武 共有16家公司 | 90.0% | 216.0万人民币 | 2004-01-16 | |
4 | 骆国武 共有16家公司 | 85.77% | 463.1415万人民币 | 2002-11-12 | |
5 | 李文翱 共有19家公司 | 72.0% | 208.8万人民币 | 2001-06-14 | |
6 | 李文翱 共有19家公司 | 51.0% | 283.05万人民币 | 2002-10-23 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2016-04-13 | 其他事项备案 |
***************699524536
[退出]
|
***************36R
[新增]
|
2 | 2016-04-13 | - |
注册号:********组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********24536R
|
3 | 2012-09-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
证件名称:
性别: 男性 证件名称: 证件名称: 性别: 男性 证件名称: 性别: 男性 证件名称: 性别: 男性 证件名称: 性别: 男性 证件名称: 性别: 男性 证件名称: 证件名称: 性别: 男性 证件名称: 姓名: 何柏强 [退出] 证件号码: ****2 [退出] 职务: 董事姓名: 李卫红 [退出] 证件号码: ****1 [退出] 性别: 女性 [退出] 职务: 监事姓名: 唐法明 [退出] 证件号码: ****6 [退出] 职务: 董事姓名: 陶伟松 [退出] 证件号码: ****7 [退出] 职务: 监事会主席姓名: 吴敏 [退出] 证件号码: ****2 [退出] 职务: 董事长兼经理姓名: 徐跃明 [退出] 证件号码: ****7 [退出] 职务: 董事姓名: 叶建农 [退出] 证件号码: ****5 [退出] 职务: 董事姓名: 周彩珍 [退出] 证件号码: ****1 [退出] 性别: 女性 [退出] 职务: 监事姓名: 周少林 [退出] 证件号码: ****7 [退出] 职务: 董事姓名: 朱玉英 [退出] 证件号码: ****X [退出] 性别: 女性 [退出] 职务: 董事 [退出] |
证件名称:
性别: 男性 证件名称: 性别: 男性 姓名: 李文翱 [新增] 证件号码: ****3 [新增] 职务: 监事姓名: 骆国武 [新增] 证件号码: ****3 [新增] 职务: 执行董事兼经理 [新增] |
4 | 2012-09-18 | 负责人变更 |
证件名称:
证件号码:******** 性别:男性 证件名称: 证件号码:******** 证件名称: 证件号码:******** 性别:男性 证件名称: 证件号码:******** 性别:男性 证件名称: 证件号码:******** 性别:男性 证件名称: 证件号码:******** 性别:男性 证件名称: 证件号码:******** 性别:男性 证件名称: 证件号码:******** 证件名称: 证件号码:******** 性别:男性 证件名称: 证件号码:******** 姓名:何柏强 [退出] 职务:董事姓名:李卫红 [退出] 性别:女性 [退出] 职务:监事姓名:唐法明 [退出] 职务:董事姓名:陶伟松 [退出] 职务:监事会主席姓名:吴敏 [退出] 职务:董事长兼经理姓名:徐跃明 [退出] 职务:董事姓名:叶建农 [退出] 职务:董事姓名:周彩珍 [退出] 性别:女性 [退出] 职务:监事姓名:周少林 [退出] 职务:董事姓名:朱玉英 [退出] 性别:女性 [退出] 职务:董事 [退出] |
证件名称:
证件号码:******** 性别:男性 证件名称: 证件号码:******** 性别:男性 姓名:李文翱 [新增] 职务:监事姓名:骆国武 [新增] 职务:执行董事兼经理 [新增] |
5 | 2012-09-18 | 董事备案 |
证件名称:
证件号码: 332527************ 性别: 男性 证件名称: 证件号码: 332527************ 证件名称: 证件号码: 332527************ 性别: 男性 证件名称: 证件号码: 332527************ 性别: 男性 证件名称: 证件号码: 332527************ 性别: 男性 证件名称: 证件号码: 332527************ 性别: 男性 证件名称: 证件号码: 332527************ 性别: 男性 证件名称: 证件号码: 332527************ 证件名称: 证件号码: 332527************ 性别: 男性 证件名称: 证件号码: 332527************ 姓名: 何柏强 [退出] 职务: 董事姓名: 李卫红 [退出] 性别: 女性 [退出] 职务: 监事姓名: 唐法明 [退出] 职务: 董事姓名: 陶伟松 [退出] 职务: 监事会主席姓名: 吴敏 [退出] 职务: 董事长兼经理姓名: 徐跃明 [退出] 职务: 董事姓名: 叶建农 [退出] 职务: 董事姓名: 周彩珍 [退出] 性别: 女性 [退出] 职务: 监事姓名: 周少林 [退出] 职务: 董事姓名: 朱玉英 [退出] 性别: 女性 [退出] 职务: 董事 [退出] |
证件名称:
证件号码: 332527************ 性别: 男性 证件名称: 证件号码: 332527************ 性别: 男性 姓名: 李文翱 [新增] 职务: 监事姓名: 骆国武 [新增] 职务: 执行董事兼经理 [新增] |
6 | 2012-09-18 | 法定代表人变更 |
吴敏
[退出]
|
骆国武
[新增]
|
7 | 2012-09-18 | 负责人变更 |
证件名称:
证件号码:******** 性别:男性 证件名称: 证件号码:******** 证件名称: 证件号码:******** 性别:男性 证件名称: 证件号码:******** 性别:男性 证件名称: 证件号码:******** 性别:男性 证件名称: 证件号码:******** 性别:男性 证件名称: 证件号码:******** 性别:男性 证件名称: 证件号码:******** 证件名称: 证件号码:******** 性别:男性 证件名称: 证件号码:******** 姓名:何柏强 [退出] 职务:董事姓名:李卫红 [退出] 性别:女性 [退出] 职务:监事姓名:唐法明 [退出] 职务:董事姓名:陶伟松 [退出] 职务:监事会主席姓名:吴敏 [退出] 职务:董事长兼经理姓名:徐跃明 [退出] 职务:董事姓名:叶建农 [退出] 职务:董事姓名:周彩珍 [退出] 性别:女性 [退出] 职务:监事姓名:周少林 [退出] 职务:董事姓名:朱玉英 [退出] 性别:女性 [退出] 职务:董事 [退出] |
证件名称:
证件号码:******** 性别:男性 证件名称: 证件号码:******** 性别:男性 姓名:李文翱 [新增] 职务:监事姓名:骆国武 [新增] 职务:执行董事兼经理 [新增] |
8 | 2012-09-18 | 住所变更 |
住所:遂昌县妙高
镇平昌路1弄9号;邮政编码:323300;电话:8115178;住所所在行政区划:妙高镇
|
住所:遂昌县妙高
街道北街12弄2号;邮政编码:323300;电话:8115178;住所所在行政区划:妙高镇
|
9 | 2012-09-18 | 投资人(股权)变更 |
姓名:杨军
[退出]
出资额:211.64 [退出] 百分比:10.44%姓名:凌永昌 [退出] 出资额:212.65 [退出] 百分比:10.49%姓名:王惠文 [退出] 出资额:214.48 [退出] 百分比:10.58%姓名:朱巧娟 [退出] 出资额:214.48 [退出] 百分比:10.58%姓名:丁华春 [退出] 出资额:216.91 [退出] 百分比:10.7%姓名:何柏强 [退出] 出资额:216.91 [退出] 百分比:10.7%姓名:周利华 [退出] 出资额:216.91 [退出] 百分比:10.7%姓名:李明 [退出] 出资额:226.24 [退出] 百分比:11.16%姓名:徐跃明 [退出] 出资额:296.98 [退出] 百分比:14.65% [退出] |
姓名:李文翱
[新增]
出资额:993.328 [新增] 百分比:49%姓名:骆国武 [新增] 出资额:1033.872 [新增] 百分比:51% [新增] |
10 | 2011-02-25 | 其他变更 |
吴敏,李卫红,周彩珍,叶建农,唐法明,徐跃明,陶文兴,朱玉英,何柏强,丁华春
|
陶伟松,周彩珍,李卫红,吴敏,徐跃明,周少林,唐法明,何柏强,朱玉英,叶建农
|
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |