北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:公司筹建于2006年10月,成立于2007年9月,目前已征地70余亩,建有标准厂房10000平方米,拥有年产50万套户外家具生产线。公司以生产户外家具为主,技术力量雄厚、设备先进。户外餐桌椅全部出口英国、澳大利亚、比利时、南美等,规格齐全、品质优良。格莱民以诚信待人、互助互利为宗旨,坚持客户至上、质量第一、信誉第一的原则。竭诚为广大客户服务,在步向一流企业的发展历程中,实现公司与客户的双赢,实现员工与企业的共同成长。开化格莱民工贸有限公司竭诚为您服务,欢迎新老客户前来洽谈。联系人:祝莹莹,联系电话:086-0571-86651916,移动电话:13325812218。 ...更多
公司名称 | 浙江格莱民塑业股份有限公司 | 法定代表人 | 叶永新 关联1家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | 开化格莱民工贸有限公司,开化格莱民硅业有限公司 | ||
企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | 所属行业 | 制造业-化学原料和化学制品制造业-专用化学产品制造-医学生产用信息化学品制造 |
注册资本 | 3030.0万人民币 | ||
登记机关 | 衢州市市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2007-09-17 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91330824667109573J |
注册号 | 330824000000704 | 组织机构代码 | 667109573 |
住址 | 浙江省开化县华埠镇叶家岭 | ||
经营范围 | 硅材料生产、销售;塑料制品生产、销售;家具、塑料原材料(不含危化品)、遮阳蓬、日用品销售;经营货物进出口业务。 |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 股东名 | 持股比例 | 认缴出资额 |
---|---|---|---|
1 |
刘
刘连春
|
*** | *** |
2 |
杨
杨全兴
|
*** | *** |
3 |
刘
刘长斌
|
*** | *** |
4 |
庄
庄遥庭
|
*** | *** |
5 |
郑
郑淑英
|
*** | *** |
6 |
刘
刘连军
|
*** | *** |
7 |
储
储建平
|
*** | *** |
8 |
黄
黄炎富
|
*** | *** |
9 |
陈
陈怡平
|
*** | *** |
10 |
朱
朱方纯
|
*** | *** |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事,总经理 | |
2 | 监事 | |
3 | 董事 | |
4 | 董事 | |
5 | 董事 | |
6 | 监事 | |
7 | 监事 | |
8 | 董事 | |
9 | 董事 | |
10 | 董事长 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无对外投资!
截止到当前日期,暂无对外投资!
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-04-28 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
2000
|
3050
(+52.5%)
|
2 | 2024-04-28 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
姓名: 刘连春
出资额: ****.*万 百分比: **.***% 姓名: 杨全兴 出资额: ***万 百分比: *.**% 姓名: 刘长斌 出资额: **万 百分比: *.**% 姓名: 庄遥庭 出资额: **万 百分比: *% 姓名: 郑淑英 出资额: **万 百分比: *.**% 姓名: 刘连军 出资额: **万 百分比: *.*% 姓名: 储建平 出资额: **万 百分比: *.**% 姓名: 黄炎富 出资额: **万 百分比: *.*% 姓名: 朱方纯 出资额: **万 百分比: *.**% 姓名: 陈怡平 出资额: **万 百分比: *.**% 姓名: 郑小均 出资额: **.*万 百分比: *.***% 姓名: 童玉婷 出资额: **.*万 百分比: *.***% 姓名: 胡炳香 出资额: **万 百分比: *.**% 姓名: 朱永锋 出资额: **.*万 百分比: *.***% 姓名: 郑小龙 出资额: **.*万 百分比: *.***% 姓名: 吴翠雯 出资额: **万 百分比: *.*% 姓名: 方静 出资额: **万 百分比: *.*% 姓名: 李华静 出资额: **万 百分比: *.*% 姓名: 李志军 出资额: **万 百分比: *.*% 姓名: 江中花 出资额: *.*万 百分比: *.***% 姓名: 郑水兰 出资额: *.*万 百分比: *.***% 姓名: 张裕均 出资额: *万 百分比: *.**% 姓名: 林浦华 出资额: *万 百分比: *.**% 姓名: 徐彭成 出资额: *.*万 百分比: *.***% |
姓名: 刘连春
出资额: ****.*万 百分比: **.***% 姓名: 杨全兴 出资额: ***万 百分比: *.**% 姓名: 刘长斌 出资额: **万 百分比: *.**% 姓名: 庄遥庭 出资额: **万 百分比: *% 姓名: 郑淑英 出资额: **万 百分比: *.**% 姓名: 刘连军 出资额: **万 百分比: *.*% 姓名: 储建平 出资额: **万 百分比: *.**% 姓名: 黄炎富 出资额: **万 百分比: *.*% 姓名: 朱方纯 出资额: **万 百分比: *.**% 姓名: 陈怡平 出资额: **万 百分比: *.**% 姓名: 郑小均 出资额: **.*万 百分比: *.***% 姓名: 童玉婷 出资额: **.*万 百分比: *.***% 姓名: 胡炳香 出资额: **万 百分比: *.**% 姓名: 朱永锋 出资额: **.*万 百分比: *.***% 姓名: 郑小龙 出资额: **.*万 百分比: *.***% 姓名: 吴翠雯 出资额: **万 百分比: *.*% 姓名: 方静 出资额: **万 百分比: *.*% 姓名: 李华静 出资额: **万 百分比: *.*% 姓名: 李志军 出资额: **万 百分比: *.*% 姓名: 江中花 出资额: *.*万 百分比: *.***% 姓名: 郑水兰 出资额: *.*万 百分比: *.***% 姓名: 张裕均 出资额: *万 百分比: *.**% 姓名: 林浦华 出资额: *万 百分比: *.**% 姓名: 徐彭成 出资额: *.*万 百分比: *.***% |
3 | 2024-04-28 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
2000
|
3030
(+51.5%)
|
4 | 2024-04-28 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
姓名: 刘连春
出资日期: ****-**-** 姓名: 杨全兴 出资日期: 姓名: 刘长斌 出资日期: 姓名: 庄遥庭 出资日期: 姓名: 郑淑英 出资日期: 姓名: 刘连军 出资日期: 姓名: 储建平 出资日期: 姓名: 黄炎富 出资日期: 姓名: 朱方纯 出资日期: 姓名: 陈怡平 出资日期: 姓名: 郑小均 出资日期: 姓名: 童玉婷 出资日期: 姓名: 胡炳香 出资日期: 姓名: 朱永锋 出资日期: 姓名: 郑小龙 出资日期: 姓名: 吴翠雯 出资日期: 姓名: 方静 出资日期: 姓名: 李华静 出资日期: 姓名: 李志军 出资日期: 姓名: 江中花 出资日期: 姓名: 郑水兰 出资日期: 姓名: 张裕均 出资日期: 姓名: 林浦华 出资日期: 姓名: 徐彭成 出资日期: |
姓名: 刘连春
出资日期: ****-**-** 姓名: 杨全兴 出资日期: 姓名: 刘长斌 出资日期: 姓名: 庄遥庭 出资日期: 姓名: 郑淑英 出资日期: 姓名: 刘连军 出资日期: 姓名: 储建平 出资日期: 姓名: 黄炎富 出资日期: 姓名: 朱方纯 出资日期: 姓名: 陈怡平 出资日期: 姓名: 郑小均 出资日期: 姓名: 童玉婷 出资日期: 姓名: 胡炳香 出资日期: 姓名: 朱永锋 出资日期: 姓名: 郑小龙 出资日期: 姓名: 吴翠雯 出资日期: 姓名: 方静 出资日期: 姓名: 李华静 出资日期: 姓名: 李志军 出资日期: 姓名: 江中花 出资日期: 姓名: 郑水兰 出资日期: 姓名: 张裕均 出资日期: 姓名: 林浦华 出资日期: 姓名: 徐彭成 出资日期: |
5 | 2024-04-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名: 叶永新
证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 廖根荣 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 廖根荣 证件号码: ****************** 职位: 总经理 姓名: 李红艳 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 罗吉华 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 邵开友 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 邵强 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 郑小均 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 马圣新 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名:李彩云 证件号码:****************** 职位: 财务负责人 |
姓名: 叶永新
证件号码: ****************** 职位: 董事长 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 廖根荣 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 廖根荣 证件号码: ****************** 职位: 总经理 姓名: 李红艳 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 罗吉华 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 邵开友 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 邵强 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 郑小均 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 马圣新 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名:李彩云 证件号码:****************** 职位: 财务负责人 姓名: 吴科缙 [新增] 姓名: 周方德 [新增] |
6 | 2024-04-28 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
姓名: 储建平
出资额: **万 出资形式: 货币 姓名: 刘连军 出资额: **万 出资形式: 货币 姓名: 刘连春 出资额: ****.*万 出资形式: 货币 姓名: 刘长斌 出资额: **万 出资形式: 货币 姓名: 吴翠雯 出资额: **万 出资形式: 货币 姓名: 庄遥庭 出资额: **万 出资形式: 货币 姓名: 张裕均 出资额: *万 出资形式: 货币 姓名: 徐彭成 出资额: *.*万 出资形式: 货币 姓名: 方静 出资额: **万 出资形式: 货币 姓名: 朱方纯 出资额: **万 出资形式: 货币 姓名: 朱永锋 出资额: **.*万 出资形式: 货币 姓名: 李华静 出资额: **万 出资形式: 货币 姓名: 李志军 出资额: **万 出资形式: 货币 姓名: 杨全兴 出资额: ***万 出资形式: 货币 姓名: 林浦华 出资额: *万 出资形式: 货币 姓名: 江中花 出资额: *.*万 出资形式: 货币 姓名: 童玉婷 出资额: **.*万 出资形式: 货币 姓名: 胡炳香 出资额: **万 出资形式: 货币 姓名: 郑小均 出资额: **.*万 出资形式: 货币 姓名: 郑小龙 出资额: **.*万 出资形式: 货币 姓名: 郑水兰 出资额: *.*万 出资形式: 货币 姓名: 郑淑英 出资额: **万 出资形式: 货币 姓名: 陈怡平 出资额: **万 出资形式: 货币 姓名: 黄炎富 出资额: **万 出资形式: 货币 |
姓名: 储建平
出资额: **万 出资形式: 货币 姓名: 刘连军 出资额: **万 出资形式: 货币 姓名: 刘连春 出资额: ****.*万 出资形式: 货币 姓名: 刘长斌 出资额: **万 出资形式: 货币 姓名: 吴翠雯 出资额: **万 出资形式: 货币 姓名: 庄遥庭 出资额: **万 出资形式: 货币 姓名: 张裕均 出资额: *万 出资形式: 货币 姓名: 徐彭成 出资额: *.*万 出资形式: 货币 姓名: 方静 出资额: **万 出资形式: 货币 姓名: 朱方纯 出资额: **万 出资形式: 货币 姓名: 朱永锋 出资额: **.*万 出资形式: 货币 姓名: 李华静 出资额: **万 出资形式: 货币 姓名: 李志军 出资额: **万 出资形式: 货币 姓名: 杨全兴 出资额: ***万 出资形式: 货币 姓名: 林浦华 出资额: *万 出资形式: 货币 姓名: 江中花 出资额: *.*万 出资形式: 货币 姓名: 童玉婷 出资额: **.*万 出资形式: 货币 姓名: 胡炳香 出资额: **万 出资形式: 货币 姓名: 郑小均 出资额: **.*万 出资形式: 货币 姓名: 郑小龙 出资额: **.*万 出资形式: 货币 姓名: 郑水兰 出资额: *.*万 出资形式: 货币 姓名: 郑淑英 出资额: **万 出资形式: 货币 姓名: 陈怡平 出资额: **万 出资形式: 货币 姓名: 黄炎富 出资额: **万 出资形式: 货币 |
7 | 2024-04-28 | 章程备案 |
修订于2024年4月22日[新增]
|
|
8 | 2019-05-08 | 其他事项备案 |
原联络员姓名:徐彭成
[退出]
原联络员固定电话:******* [退出] 原联络员移动电话:*********** [退出] 原联络员电子邮箱: [退出] 原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证 [退出] 原联络人员证件号码:****************** [退出] 原财务负责人姓名:郑淑英 [退出] 原财务负责人固定电话:******* [退出] 原财务负责人移动电话:*********** [退出] 原财务负责人电子邮箱: [退出] 原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证 [退出] 原财务负责人身份证件号码:****************** [退出] |
现联络员姓名:叶永新
[新增]
现联络员固定电话: [新增] 现联络员移动电话:*********** [新增] 现联络员电子邮箱: [新增] 现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证 [新增] 现联络人员证件号码:****************** [新增] 现财务负责人姓名:李彩云 [新增] 现财务负责人固定电话: [新增] 现财务负责人移动电话:*********** [新增] 现财务负责人电子邮箱: [新增] 现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证 [新增] 现财务负责人身份证件号码:****************** [新增] |
9 | 2019-05-08 | 负责人变更 |
刘连春
[退出]
|
叶永新
[新增]
|
10 | 2019-05-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
证件号码: ******************
证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 罗吉华 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 郑小均 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 姓名: 刘连春 [退出] 职位: 董事长 姓名: 刘连春 [退出] 职位: 总经理 姓名: 江中花 [退出] 职位: 监事 姓名: 童玉婷 [退出] 职位: 董事 姓名: 胡炳香 [退出] 职位: 董事 姓名: 郑淑英 [退出] 职位: 董事 姓名: 黄炎富 [退出] 职位: 董事 [退出] |
证件号码: ******************
证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 罗吉华 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 郑小均 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 姓名: 叶永新 [新增] 职位: 董事长 姓名: 廖根荣 [新增] 职位: 董事 姓名: 廖根荣 [新增] 职位: 总经理 姓名: 李红艳 [新增] 职位: 董事 姓名: 邵开友 [新增] 职位: 董事 姓名: 邵强 [新增] 职位: 董事 姓名: 马圣新 [新增] 职位: 监事 [新增] |
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |