北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:福建龙洲运输股份有限公司主要从事汽车客运、货运、客运站经营及与之相关的汽车销售与维修、成品油销售、交通职业教育与培训等业务,自设立以来主营业务未发生过变化。在行业内和客户中努力树立"卓越的中国道路运输市场领导品牌"形象.公司是国家一级道路旅客运输企业,国家二级道路货物运输企业。 ...更多
公司名称 | 龙洲集团股份有限公司 | 法定代表人 | 陈明盛 关联1家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | 福建龙洲运输股份有限公司 | ||
企业类型 | 其他股份有限公司(上市) | 所属行业 | 交通运输、仓储和邮政业-道路运输业-公路旅客运输-其他公路客运 |
注册资本 | 56236.8594万人民币 | ||
登记机关 | 龙岩市市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2003-08-29 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | 2999人 | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91350000753125975Q |
注册号 | 350000100010175 | 组织机构代码 | 753125975 |
住址 | 福建省龙岩市新罗区南环西路112号 | ||
经营范围 | 县内班车客运、县际班车客运、市际班车客运、省际班车客运、省际(旅游)包车客运、客运站经营;出租汽车客运;普通货运;一类汽车维修(仅限分支机构经营);保险兼业代理:车险、货运险、意外险;房屋租赁;汽车租赁;对旅游业、广告业、道路运输业、专业技术服务业、教育业、住宿和餐饮业的投资;汽车、汽车零配件、润滑油、日用百货、矿产品、工艺品、服装、五金、化工产品(不含危险品及易制毒化学品)、建材的销售;设计、制作、代理、发布国内各类广告。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
序号 | 股东名 | 持股比例 | 认缴出资额 |
---|---|---|---|
1 |
吴
吴森德
|
*** | *** |
2 |
王
王跃荣
|
*** | *** |
3 |
李
李立康
|
*** | *** |
4 |
沈
沈崇霖
|
*** | *** |
5 |
林
林东标
|
*** | *** |
6 |
陈
陈富成
|
*** | *** |
7 |
苏
苏龙州
|
*** | *** |
8 |
袁
袁合志
|
*** | *** |
9 |
童
童建民
|
*** | *** |
10 |
林
林建平
|
*** | *** |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事 | |
2 | 董事 | |
3 | 副董事长,总经理 | |
4 | 董事 | |
5 | 董事 | |
6 | 董事长 | |
7 | 监事 | |
8 | 监事 | |
9 | 董事,财务负责人 | |
10 | 监事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 刘启春 共有4家公司 | 100.0% | 40305.93万人民币 | 2012-01-17 | |
2 | 刘奠军 共有7家公司 | 100.0% | 20000.0万人民币 | 2021-06-24 | |
3 | 陈瑞开 共有1家公司 | 100.0% | 15479.0万人民币 | 1998-05-18 | |
4 | 王巧云 共有1家公司 | 100.0% | 15000.0万人民币 | 2017-02-22 | |
5 | 吴桂春 共有2家公司 | 100.0% | 12000.0万人民币 | 2003-10-29 | |
6 | 黄俊鸿 共有1家公司 | 100.0% | 6000.0万人民币 | 2010-08-04 | |
7 | 刘奠军 共有7家公司 | 100.0% | 5500.0万人民币 | 2010-09-30 | |
8 | 刘永勇 共有1家公司 | 100.0% | 5000.0万人民币 | 2000-11-01 | |
9 | 刘奠军 共有7家公司 | 100.0% | 5000.0万人民币 | 2018-11-29 | |
10 | 卢南峰 共有3家公司 | 100.0% | 3500.0万人民币 | 2003-11-28 |
登录即可免费查看!
序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|
1 |
林志华
他有 1家公司 |
2013-12-12 | 注销 | |
2 |
陈瑞开
他有 1家公司 |
2012-09-20 | 在营 | |
3 |
黄俊鸿
他有 1家公司 |
2010-08-04 | 在营 | |
4 |
倪晨强
他有 3家公司 |
2010-04-20 | 在营 | |
5 |
林志茂
他有 3家公司 |
2008-12-19 | 在营 | |
6 |
李立康
他有 4家公司 |
2004-06-28 | 注销 | |
7 |
胡剑文
他有 4家公司 |
2004-03-10 | 注销 | |
8 |
林志茂
他有 1家公司 |
2003-11-26 | 在营 | |
9 |
阙灿荣
他有 6家公司 |
2003-11-17 | 注销 | |
10 |
王巧云
他有 2家公司 |
2003-11-06 | 在营 |
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-04-18 | 董监事高管备案 |
董事长(法定代表人):陈明盛 证件号码:***董事:林兢 证件号码:***副董事长:蓝能旺 证件号码:***监事:王慧娟 证件号码:***董事:钟伟东 证件号码:***董事:邱晓华 证件号码:***监事:王秋金 证件号码:***监事:李泽祺
证件号码:***董事:陈海宁
证件号码:***总经理:蓝能旺 证件号码:***董事:陈爱明 证件号码:***董事:徐红涛 证件号码:***董事:胡继荣 证件号码:***财务负责人:陈爱明 证件号码:***
|
董事长(法定代表人):陈明盛 证件号码:***董事:林兢 证件号码:***副董事长:蓝能旺 证件号码:***监事:王慧娟 证件号码:***董事:钟伟东 证件号码:***董事:邱晓华 证件号码:***监事:王秋金 证件号码:***监事:李泽祺 证件号码:***总经理:蓝能旺 证件号码:***董事:陈爱明 证件号码:***董事:徐红涛 证件号码:***董事:胡继荣 证件号码:***财务负责人:陈爱明 证件号码:***
董事:陈瑞开 证件号码:***
|
2 | 2024-04-18 | 董监事高管备案 |
董事长(法定代表人):陈明盛 证件号码:***董事:林兢 证件号码:***副董事长:蓝能旺 证件号码:***监事:王慧娟 证件号码:***董事:钟伟东 证件号码:***董事:邱晓华 证件号码:***监事:王秋金 证件号码:***监事:李泽祺
证件号码:***董事:陈海宁
证件号码:***总经理:蓝能旺 证件号码:***董事:陈爱明 证件号码:***董事:徐红涛 证件号码:***董事:胡继荣 证件号码:***财务负责人:陈爱明 证件号码:***
|
董事长(法定代表人):陈明盛 证件号码:***董事:林兢 证件号码:***副董事长:蓝能旺 证件号码:***监事:王慧娟 证件号码:***董事:钟伟东 证件号码:***董事:邱晓华 证件号码:***监事:王秋金 证件号码:***监事:李泽祺 证件号码:***总经理:蓝能旺 证件号码:***董事:陈爱明 证件号码:***董事:徐红涛 证件号码:***董事:胡继荣 证件号码:***财务负责人:陈爱明 证件号码:***
董事:陈瑞开 证件号码:***
|
3 | 2023-08-02 | 法定代表人 |
陈道龙
[退出]
|
陈明盛
[新增]
|
4 | 2023-08-02 | 董监事高管备案 |
董事长(法定代表人):陈
道龙
证件号码:***董事:林兢 证件号码:***
董事
:蓝能旺 证件号码:***监事:王慧娟 证件号码:***董事:钟伟东 证件号码:***董事:邱晓华 证件号码:***监事:王秋金 证件号码:***监事:李泽祺 证件号码:***董事:陈海宁 证件号码:***总经理:蓝能旺 证件号码:***董事:陈爱明 证件号码:***董事:徐红涛 证件号码:***董事:胡继荣 证件号码:***财务负责人:陈爱明 证件号码:***
|
董事长(法定代表人):陈
明盛
证件号码:***董事:林兢 证件号码:***
副董事长
:蓝能旺 证件号码:***监事:王慧娟 证件号码:***董事:钟伟东 证件号码:***董事:邱晓华 证件号码:***监事:王秋金 证件号码:***监事:李泽祺 证件号码:***董事:陈海宁 证件号码:***总经理:蓝能旺 证件号码:***董事:陈爱明 证件号码:***董事:徐红涛 证件号码:***董事:胡继荣 证件号码:***财务负责人:陈爱明 证件号码:***
|
5 | 2023-08-02 | 董监事高管备案 |
董事长(法定代表人):陈
道龙
证件号码:***董事:林兢 证件号码:***
董事
:蓝能旺 证件号码:***监事:王慧娟 证件号码:***董事:钟伟东 证件号码:***董事:邱晓华 证件号码:***监事:王秋金 证件号码:***监事:李泽祺 证件号码:***董事:陈海宁 证件号码:***总经理:蓝能旺 证件号码:***董事:陈爱明 证件号码:***董事:徐红涛 证件号码:***董事:胡继荣 证件号码:***财务负责人:陈爱明 证件号码:***
|
董事长(法定代表人):陈
明盛
证件号码:***董事:林兢 证件号码:***
副董事长
:蓝能旺 证件号码:***监事:王慧娟 证件号码:***董事:钟伟东 证件号码:***董事:邱晓华 证件号码:***监事:王秋金 证件号码:***监事:李泽祺 证件号码:***董事:陈海宁 证件号码:***总经理:蓝能旺 证件号码:***董事:陈爱明 证件号码:***董事:徐红涛 证件号码:***董事:胡继荣 证件号码:***财务负责人:陈爱明 证件号码:***
|
6 | 2023-02-22 | 董监事高管备案 |
董事长(法定代表人):陈道龙 证件号码:***董事:
汤新华
证件号码:***董事:蓝能旺 证件号码:***监事:王慧娟 证件号码:***董事:钟伟东 证件号码:***董事:邱晓华 证件号码:***监事:王秋金 证件号码:***监事:李泽祺 证件号码:***董事:陈海宁 证件号码:***总经理:蓝能旺 证件号码:***董事:陈爱明 证件号码:***董事:徐红涛 证件号码:***董事:胡继荣 证件号码:***财务负责人:陈爱明 证件号码:***
|
董事长(法定代表人):陈道龙 证件号码:***董事:
林兢
证件号码:***董事:蓝能旺 证件号码:***监事:王慧娟 证件号码:***董事:钟伟东 证件号码:***董事:邱晓华 证件号码:***监事:王秋金 证件号码:***监事:李泽祺 证件号码:***董事:陈海宁 证件号码:***总经理:蓝能旺 证件号码:***董事:陈爱明 证件号码:***董事:徐红涛 证件号码:***董事:胡继荣 证件号码:***财务负责人:陈爱明 证件号码:***
|
7 | 2023-02-22 | 董监事高管备案 |
董事长(法定代表人):陈道龙 证件号码:***董事:
汤新华
证件号码:***董事:蓝能旺 证件号码:***监事:王慧娟 证件号码:***董事:钟伟东 证件号码:***董事:邱晓华 证件号码:***监事:王秋金 证件号码:***监事:李泽祺 证件号码:***董事:陈海宁 证件号码:***总经理:蓝能旺 证件号码:***董事:陈爱明 证件号码:***董事:徐红涛 证件号码:***董事:胡继荣 证件号码:***财务负责人:陈爱明 证件号码:***
|
董事长(法定代表人):陈道龙 证件号码:***董事:
林兢
证件号码:***董事:蓝能旺 证件号码:***监事:王慧娟 证件号码:***董事:钟伟东 证件号码:***董事:邱晓华 证件号码:***监事:王秋金 证件号码:***监事:李泽祺 证件号码:***董事:陈海宁 证件号码:***总经理:蓝能旺 证件号码:***董事:陈爱明 证件号码:***董事:徐红涛 证件号码:***董事:胡继荣 证件号码:***财务负责人:陈爱明 证件号码:***
|
8 | 2022-06-21 | 董监事高管备案 |
董事长(法定代表人):陈道龙 证件号码:***董事:汤新华 证件号码:***董事:蓝能旺 证件号码:***监事:钟全汉(职工监事) 证件号码:***董事:郑念 证件号码:***董事:刘材文 证件号码:***董事:钟伟东 证件号码:***董事:邱晓华 证件号码:***董事:胡八一 证件号码:***监事:张丽玲 证件号码:***监事:张文春(监事会主席) 证件号码:***董事:陈海宁 证件号码:***总经理:蓝能旺 证件号码:***
|
董事长(法定代表人):陈道龙 证件号码:***董事:汤新华 证件号码:***董事:蓝能旺 证件号码:***监事:王慧娟 证件号码:***董事:钟伟东 证件号码:***董事:邱晓华 证件号码:***监事:王秋金 证件号码:***监事:李泽祺 证件号码:***董事:陈海宁 证件号码:***总经理:蓝能旺 证件号码:***董事:陈爱明 证件号码:***董事:徐红涛 证件号码:***董事:胡继荣 证件号码:***财务负责人:陈爱明 证件号码:***
|
9 | 2022-06-21 | 董监事高管备案 |
董事长(法定代表人):陈道龙 证件号码:***董事:汤新华 证件号码:***董事:蓝能旺 证件号码:***监事:钟全汉(职工监事) 证件号码:***董事:郑念 证件号码:***董事:刘材文 证件号码:***董事:钟伟东 证件号码:***董事:邱晓华 证件号码:***董事:胡八一 证件号码:***监事:张丽玲 证件号码:***监事:张文春(监事会主席) 证件号码:***董事:陈海宁 证件号码:***总经理:蓝能旺 证件号码:***
|
董事长(法定代表人):陈道龙 证件号码:***董事:汤新华 证件号码:***董事:蓝能旺 证件号码:***监事:王慧娟 证件号码:***董事:钟伟东 证件号码:***董事:邱晓华 证件号码:***监事:王秋金 证件号码:***监事:李泽祺 证件号码:***董事:陈海宁 证件号码:***总经理:蓝能旺 证件号码:***董事:陈爱明 证件号码:***董事:徐红涛 证件号码:***董事:胡继荣 证件号码:***财务负责人:陈爱明 证件号码:***
|
10 | 2022-06-02 | 董监事高管备案 |
董事长(法定代表人):
王跃荣
证件号码:***董事:汤新华 证件号码:***董事:蓝能旺 证件号码:***监事:钟全汉(职工监事) 证件号码:***董事:郑念 证件号码:***董事:刘材文 证件号码:***董事:钟伟东 证件号码:***董事:邱晓华 证件号码:***董事:胡八一 证件号码:***监事:张丽玲 证件号码:***监事:张文春(监事会主席) 证件号码:***董事:陈海宁 证件号码:***总经理:蓝能旺 证件号码:***
|
董事长(法定代表人):
陈道龙
证件号码:***董事:汤新华 证件号码:***董事:蓝能旺 证件号码:***监事:钟全汉(职工监事) 证件号码:***董事:郑念 证件号码:***董事:刘材文 证件号码:***董事:钟伟东 证件号码:***董事:邱晓华 证件号码:***董事:胡八一 证件号码:***监事:张丽玲 证件号码:***监事:张文春(监事会主席) 证件号码:***董事:陈海宁 证件号码:***总经理:蓝能旺 证件号码:***
|
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
序号 | 公告日期 | 公告人 | 公告类型 | 法院 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-01-13 | 原告:龙洲集团股份有限公司;被告:黎川县富康汽车贸易运输有限公司 | 裁判文书 | 福建省上杭县人民法院 | 详情 |
2 | 2019-01-12 | 被告:黎川县富康汽车贸易运输有限公司、原告:龙洲集团股份有限公司 | - | - | 详情 |
3 | 2018-09-26 | 原告:龙洲集团股份有限公司、被告:黎川县富康汽车贸易运输有限公司、被告:兰天洪 | - | - | 详情 |
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
序号 | 处罚决定日期 | 决定书文号 | 行政处罚内容 | 决定机关 |
---|---|---|---|---|
1 | 2018-08-22 | 闽龙1交执(2018)罚字第184号 | - | 龙岩市交通综合行政执法支队 |
2 | 2017-07-04 | 闽龙武交执(2017)罚字第103号 | - | - |
3 | 2015-08-03 | 闽明田交执(2015)罚字第395号 | - | 大田县交通综合行政执法大队 |
4 | 2015-07-31 | 闽泉高交执(2015)第157011号 | - | - |
5 | 2015-06-02 | 闽泉交执(2015)罚字第796号 | - | 泉州市交通综合行政执法支队 |
6 | 2015-04-24 | 闽龙1交执(2015)罚字第1012号 | - | 龙岩市交通综合行政执法支队 |
序号 | 处罚决定日期 | 决定书文号 | 处罚事由 | 处罚结果 | 决定机关 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2018-08-22 | 闽龙1交执﹝2018﹞罚字第184号 | 客运班车不按批准的客运站点停靠 | - | - |
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
序号 | 巡查日期 | 监督发现问题 | 处理情况 | 处理意见 | 属地工商所 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2018-06-21 | - | - | 责令当场整改 | 西陂食品药品监督管理所 |
2 | 2017-10-30 | - | - | 通过 | 西陂食品药品监督管理所 |
3 | 2017-09-27 | - | - | 正常 | 龙岩市经信委 |
4 | 2017-04-27 | - | - | 有布置大型活动,但工作要求未体现 | 龙岩市道路运输管理处 |
5 | 2017-04-27 | - | - | 正常 | 龙岩市道路运输管理处 |
6 | 2015-01-14 | - | - | 正常 | 漳平市交通运输局运输管理所 |
7 | 2010-12-02 | 超出核准登记的经营范围从事经营活动 | - | - | - |
8 | 2009-10-12 | 超出核准登记的经营范围从事经营活动 | - | - | - |
9 | 2004-12-17 | 超出核准登记的经营范围从事经营活动 | - | - | - |
序号 | 日期 | 轮次 | 金额 | 投资方 |
---|---|---|---|---|
1 | 2017-12-31 | 定向增发 | 未披露 | 嘉实资本,易方达基金,中欧基金 |
2 | 2012-06-12 | IPO上市 | 4.24亿人民币 | 公开发行 |
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 中国邮政集团有限公司龙岩市分公司新罗区万安、岩山农村邮路运输业务外包服务(第二次)中标候选人公示 | 中标方 | 2023-11-03 | 详情 |
2 | 武平县汽车客运站工程建设项目 | 招标方 | 2023-05-26 | 详情 |
3 | 武平县汽车客运站工程建设项目 | 招标方 | 2023-05-24 | 详情 |
4 | 2023年3月29日网络竞租新罗区龙津花园三楼办公场地 | 竞标方 | 2023-03-16 | 详情 |
5 | 龙岩市市直机关后勤保障服务中心公务车辆定点维修和保养服务类采购项目结果公告(包1) | 竞标方 | 2022-11-14 | 详情 |
6 | 【采购结果公示】龙岩市市直机关后勤保障服务中心公务车辆定点维修和保养服务类采购项目中标公告 | 竞标方 | 2022-11-14 | 详情 |
7 | 福建省2020-2021年度全国“安康杯”竞赛活动先进集体和优秀个人推荐名单公示 | 竞标方 | 2022-03-08 | 详情 |
8 | 龙岩市康兴贸易有限公司100%国有股权成交公告 | 竞标方 | 2014-12-18 | 详情 |
9 | 2010年9月10日莆田汽运2%股权竞价转让 | 竞标方 | 2010-08-12 | 详情 |
10 | 2010年8月3日凯通汽运35%股权竞价转让 | 竞标方 | 2010-07-01 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
序号 | 申请日期 | 商标 | 商标名 | 注册号 | 分类 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2008-01-17 | 图形 | 6514777 | 44类-医疗园艺 | |
2 | 2008-01-17 | 图形 | 6514776 | 45类-社会服务 | |
3 | 2008-01-17 | LONGZHOU | 6514351 | 45类-社会服务 | |
4 | 2008-01-17 | LONGZHOU | 6514283 | 11类-灯具空调 | |
5 | 2008-01-17 | 图形 | 6514778 | 43类-餐饮住宿 | |
6 | 2008-10-15 | 龙行心为洲 | 7002017 | 42类-网站服务 | |
7 | 2008-10-15 | 龙行心为洲 | 7002016 | 41类-教育娱乐 | |
8 | 2008-10-15 | 龙行心为洲 | 7001887 | 09类-科学仪器 | |
9 | 2008-01-17 | LONGZHOU | 6514336 | 40类-材料加工 | |
10 | 2008-01-17 | LONGZHOU | 6514340 | 36类-金融物管 |
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |