北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 浙江民营企业联合投资股份有限公司 | 法定代表人 | 南存辉 关联24家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | 所属行业 | 租赁和商务服务业-商务服务业-组织管理服务-投资与资产管理 |
注册资本 | 250000.0万人民币 | ||
登记机关 | 浙江省市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2015-04-13 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 913300003369329367 |
注册号 | 330000000078020 | 组织机构代码 | 336932936 |
住址 | 浙江省杭州市江干区九盛路9号24幢1楼031室 | ||
经营范围 | 股权投资,股权投资管理,实业投资,资产管理,投资咨询。 |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2020年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
序号 | 股东名 | 持股比例 | 认缴出资额 |
---|---|---|---|
1 | *** | *** | |
2 | *** | *** | |
3 | *** | *** | |
4 | *** | *** | |
5 | *** | *** | |
6 | *** | *** | |
7 | *** | *** | |
8 | *** | *** | |
9 | *** | *** |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事 | |
2 | 监事 | |
3 | 董事兼总经理 | |
4 | 董事长 | |
5 | 董事 | |
6 | 董事 | |
7 | 董事 | |
8 | 董事 | |
9 | 董事 | |
10 | 董事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 陈耿 共有28家公司 | 100.0% | 40000.0万人民币 | 2016-01-07 | |
2 | 陈耿 共有28家公司 | 100.0% | 5000.0万人民币 | 2015-07-07 | |
3 | 陈耿 共有28家公司 | 100.0% | 3000.0万人民币 | 2016-03-14 | |
4 | 陈耿 共有28家公司 | 100.0% | 1000.0万人民币 | 2016-07-19 | |
5 | 袁华刚 共有33家公司 | 100.0% | 1000.0万人民币 | 2015-07-08 | |
6 | 周冠鑫 共有17家公司 | 100.0% | 500.0万人民币 | 2015-07-21 | |
7 | 西藏浙景投资管理有限公司 共有1家公司 | 99.0% | 990.0万人民币 | 2015-10-09 | |
8 | 西藏浙岩投资管理有限公司 共有1家公司 | 99.0% | 990.0万人民币 | 2015-10-09 | |
9 | { res.NAME }} | 99.0% | 990.0万人民币 | 2015-09-22 | |
10 | 陈耿 共有28家公司 | 70.0% | 3500.0万人民币 | 2017-02-09 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2023-11-23 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
500000
|
250000
(-50.0%)
|
2 | 2023-11-23 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
企业名称:正泰集团股份有限公司
出资额:******万 百分比:**% 企业名称:万丰奥特控股集团有限公司 出资额:*****万 百分比:**% 企业名称:卧龙控股集团有限公司 出资额:*****万 百分比:**% 企业名称:圣奥集团有限公司 出资额:*****万 百分比:**% 企业名称:奥克斯集团有限公司 出资额:*****万 百分比:**% 企业名称:富通集团有限公司 出资额:*****万 百分比:**% 企业名称:工银瑞信投资管理有限公司 出资额:*****万 百分比:**% 企业名称:巨星控股集团有限公司 出资额:*****万 百分比:**% 企业名称:杭州锦江集团有限公司 出资额:*****万 百分比:**% |
企业名称:正泰集团股份有限公司
出资额:******万 百分比:**% 企业名称:万丰奥特控股集团有限公司 出资额:*****万 百分比:**% 企业名称:卧龙控股集团有限公司 出资额:*****万 百分比:**% 企业名称:圣奥集团有限公司 出资额:*****万 百分比:**% 企业名称:奥克斯集团有限公司 出资额:*****万 百分比:**% 企业名称:富通集团有限公司 出资额:*****万 百分比:**% 企业名称:工银瑞信投资管理有限公司 出资额:*****万 百分比:**% 企业名称:巨星控股集团有限公司 出资额:*****万 百分比:**% 企业名称:杭州锦江集团有限公司 出资额:*****万 百分比:**% |
3 | 2023-05-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名:仇建平
证件号码:****************** 职位:董事 姓名:倪良正 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:南存辉 证件号码:****************** 职位:董事长 姓名:孙宜 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:徐志武 证件号码:****************** 职位:监事 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:林贻明 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:王元珞 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:王登梯 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:郑坚江 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:陈卉 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:陈建成 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:陈爱莲 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:陈耿 证件号码:****************** 职位:董事兼总经理 姓名:朱金玉 证件号码:****************** 职位:财务负责人 姓名:方琦 [退出] |
姓名:仇建平
证件号码:****************** 职位:董事 姓名:倪良正 证件号码:****************** 职位:董事 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:南存辉 证件号码:****************** 职位:董事长 姓名:孙宜 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:徐志武 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:林贻明 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:王元珞 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:王登梯 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:郑坚江 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:陈卉 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:陈建成 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:陈爱莲 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:陈耿 证件号码:****************** 职位:董事兼总经理 姓名:朱金玉 证件号码:****************** 职位:财务负责人 姓名:傅欢平 [新增] |
4 | 2020-05-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名: 仇建平
证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 倪良正 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 南存辉 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 孙宜 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 徐志武 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 方琦 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 王元珞 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 王登梯 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 郑坚江 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 陈卉 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 陈建成 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 陈爱莲 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 陈耿 证件号码: ****************** 职位: 董事兼总经理 姓名: 沈荣勤 [退出] |
姓名: 仇建平
证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 倪良正 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 南存辉 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 孙宜 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 徐志武 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 方琦 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 王元珞 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 王登梯 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 郑坚江 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 陈卉 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 陈建成 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 陈爱莲 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 陈耿 证件号码: ****************** 职位: 董事兼总经理 姓名: 林贻明 [新增] |
5 | 2020-03-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名: 仇建平
证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 倪良正 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 南存辉 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 孙宜 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 徐志武 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 沈荣勤 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 王元珞 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 王登梯 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 郑坚江 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 陈卉 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 陈建成 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 陈爱莲 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 陈耿 证件号码: ****************** 职位: 董事兼总经理 姓名: 傅欢平 [退出] |
姓名: 仇建平
证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 倪良正 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 南存辉 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 孙宜 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 徐志武 证件号码: ****************** 职位: 监事 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 沈荣勤 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 王元珞 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 王登梯 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 郑坚江 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 陈卉 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 陈建成 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 陈爱莲 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 陈耿 证件号码: ****************** 职位: 董事兼总经理 姓名: 方琦 [新增] |
6 | 2019-04-19 | 驻在地址变更 |
杭州市江干区九
环路**号*幢*楼****室
|
浙江省
杭州市江干区九
盛路*号**幢*楼***室
|
7 | 2018-10-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名: 仇建平
证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 倪良正 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 傅欢平 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 南存辉 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 沈荣勤 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 王登梯 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 郑坚江 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 陈卉 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 陈建成 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 陈爱莲 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 陈耿 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 徐志武 [退出] 职位: 董事 姓名: 钭正刚 [退出] 职位: 董事兼总经理 姓名: 黄沈箭 [退出] 职位: 监事 [退出] |
姓名: 仇建平
证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 倪良正 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 傅欢平 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 南存辉 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 沈荣勤 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 王登梯 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 郑坚江 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 陈卉 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 陈建成 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 陈爱莲 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 陈耿 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 孙宜 [新增] 职位: 监事 姓名: 徐志武 [新增] 职位: 董事 姓名: 王元珞 [新增] 职位: 董事兼总经理 [新增] |
8 | 2018-05-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名: 仇建平
证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 倪良正 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 南存辉 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 徐志武 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 沈荣勤 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 郑坚江 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 钭正刚 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 陈爱莲 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 陈耿 证件号码: ****************** 职位: 董事兼总经理 姓名: 黄沈箭 证件号码: ****************** 职位: 监事 职位: 监事 姓名: 李晔 [退出] 职位: 董事 姓名: 杨成成 [退出] 职位: 董事 姓名: 王建沂 [退出] 职位: 董事 姓名: 陈建成 [退出] |
姓名: 仇建平
证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 倪良正 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 南存辉 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 徐志武 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 沈荣勤 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 郑坚江 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 钭正刚 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 陈爱莲 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 陈耿 证件号码: ****************** 职位: 董事兼总经理 姓名: 黄沈箭 证件号码: ****************** 职位: 监事 职位: 董事 姓名: 傅欢平 [新增] 职位: 董事 姓名: 王登梯 [新增] 职位: 董事 姓名: 陈卉 [新增] 职位: 监事 姓名: 陈建成 [新增] |
9 | 2017-07-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名:仇建平
证件号码:******** 职位:董事姓名:倪良正 证件号码:******** 职位:董事姓名:南存辉 证件号码:******** 职位:董事长姓名:徐志武 证件号码:******** 职位:监事姓名:李晔 证件号码:******** 职位:董事姓名:王建沂 证件号码:******** 证件号码:******** 证件号码:******** 证件号码:******** 职位:董事姓名:钭正刚 证件号码:******** 职位:董事姓名:陈建成 证件号码:******** 职位:董事姓名:陈爱莲 证件号码:******** 职位:董事姓名:陈耿 证件号码:******** 职位:董事姓名:王永才 [退出] 职位:董事姓名:赵丹蓓 [退出] 职位:监事姓名:郑坚江 [退出] 职位:董事兼总经理 [退出] |
姓名:仇建平
证件号码:******** 职位:董事姓名:倪良正 证件号码:******** 职位:董事姓名:南存辉 证件号码:******** 职位:董事长姓名:徐志武 证件号码:******** 职位:监事姓名:李晔 证件号码:******** 证件号码:******** 证件号码:******** 职位:董事姓名:王建沂 证件号码:******** 证件号码:******** 职位:董事姓名:钭正刚 证件号码:******** 职位:董事姓名:陈建成 证件号码:******** 职位:董事姓名:陈爱莲 证件号码:******** 职位:董事姓名:陈耿 证件号码:******** 证件号码:******** 职位:董事姓名:杨成成 [新增] 职位:监事姓名:沈荣勤 [新增] 职位:董事姓名:郑坚江 [新增] 职位:董事兼总经理姓名:黄沈箭 [新增] 职位:监事 [新增] |
10 | 2016-11-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
南存辉
王建沂 仇建平 陈建成 陈爱莲 郑坚江 倪良正 钭正刚 王永才 陈耿 赵丹蓓 徐志武 何江旭 [退出] |
南存辉
王建沂 仇建平 陈建成 陈爱莲 郑坚江 倪良正 钭正刚 王永才 陈耿 赵丹蓓 徐志武 李晔 [新增] |
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
序号 | 登记日期 | 登记编号 | 出质人 | 质权人 | 状态 | 出质股权数额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-01-04 | - | 杭州锦江集团有限公司 | 杭州景瑄投资合伙企业(有限合伙) | 5 | 50000.0000 |
2 | 2022-03-17 | - | 杭州锦江集团有限公司 | 杭州景瑄投资合伙企业(有限合伙) | 5 | 50000.0000 |
3 | 2021-12-13 | - | 杭州锦江集团有限公司 | 杭州景桓投资合伙企业(有限合伙) | 5 | 50000.0000 |
4 | 2021-12-13 | - | - | 杭州景桓投资合伙企业(有限合伙) | - | - |
5 | 2021-09-07 | - | 浙江富通科技集团有限公司 | 温州民商银行股份有限公司 | 5 | 20000.0000 |
6 | 2021-09-07 | - | - | 温州民商银行股份有限公司 | - | - |
7 | 2021-09-02 | - | 浙江富通科技集团有限公司 | 华英证券有限责任公司 | 5 | 30000.0000 |
8 | 2021-09-02 | - | - | 华英证券有限责任公司 | - | - |
9 | 2021-07-19 | - | 浙江富通科技集团有限公司 | 浙江丝路产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 5 | 50000.0000 |
10 | 2020-09-27 | - | 万丰奥特控股集团有限公司 | 杭州银行股份有限公司绍兴新昌支行 | 5 | 10000.0000 |
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
序号 | 申请日期 | 商标 | 商标名 | 注册号 | 分类 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2015-06-04 | 图形 | 17118402 | 36类-金融物管 | |
2 | 2015-06-04 | 图形 | 17118403 | 35类-广告销售 | |
3 | 2015-06-04 | ZUIG | 17118404 | 41类-教育娱乐 | |
4 | 2015-06-04 | ZUIG | 17118405 | 36类-金融物管 | |
5 | 2015-06-04 | ZUIG | 17118406 | 35类-广告销售 | |
6 | 2015-04-24 | 浙民投 | 16795941 | 35类-广告销售 | |
7 | 2015-04-24 | 浙民投 | 16795939 | 41类-教育娱乐 | |
8 | 2015-04-24 | 浙民投 | 16795940 | 36类-金融物管 | |
9 | 2015-06-04 | 图形 | 17118401 | 41类-教育娱乐 |
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
序号 | 审核日期 | 网站名称 | 域名 | 网站备案/许可证号 |
---|---|---|---|---|
1 | 2016-07-28 | 浙江民营企业联合投资股份有限公司官网 | zuig.cn | 33010402002234 |
2 | 2015-09-02 | 浙江民营企业联合投资股份有限公司 | www.zuig.cn | 浙ICP备15031830号 |
3 | 2014-05-21 | 浙江民营企业联合投资股份有限公司 | www.zuig.cn | 浙ICP备14017807号 |
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |