北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:注册资金:无需验资 经营方式:生产加工 年销售额:人民币 100 万元/年 - 200 万元/年 ...更多
公司名称 | 菲达集团有限公司 | 法定代表人 | 舒英钢 关联14家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | 浙江菲达机电集团有限公司 | ||
企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 所属行业 | 制造业-专用设备制造业-环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造-环境保护专用设备制造 |
注册资本 | 10147.0万人民币 | ||
登记机关 | 诸暨市市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 1995-12-20 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 913306811462927209 |
注册号 | 330681000106998 | 组织机构代码 | 146292720 |
住址 | 浙江省诸暨市暨阳街道望云路88号 | ||
经营范围 | 制造销售:电除尘器、气力输送、脱硫设备、污水处理设备等环境污染防治设备、塔式起重机等建筑机械、熔断式开关;经营进出口业务(范围详见《进出口企业资格证书》);餐饮服务(另设分支机构经营) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事长 | |
2 | 董事 | |
3 | 总经理 | |
4 | 董事 | |
5 | 监事 | |
6 | 董事 | |
7 | 监事 | |
8 | 董事 | |
9 | 监事会主席 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 吴仲庆 共有10家公司 | 100.0% | 2000.0万人民币 | 2024-03-14 | |
2 | 虞新才 共有15家公司 | 100.0% | 1000.0万人民币 | 2015-10-16 | |
3 | 浙江乾正资产管理合伙企业(有限合伙) 共有1家公司 | 84.0% | 84000.0万人民币 | 2016-03-14 | |
4 | 舒英钢 共有14家公司 | 82.0% | 410.0万人民币 | 1998-09-21 | |
5 | 郦君 共有9家公司 | 80.0% | 2.4万人民币 | 1998-07-15 | |
6 | 吴仲庆 共有10家公司 | 70.0% | 700.0万人民币 | 2016-03-15 | |
7 | 陈建国 共有3家公司 | 66.67% | 200.0万人民币 | 2001-02-26 | |
8 | 边士茂 共有2家公司 | 52.0% | 52.0万人民币 | 1995-06-28 | |
9 | 诸暨弘鑫投资有限公司 共有1家公司 | 50.0% | 500.0万人民币 | 2015-11-30 | |
10 | 王剑恩 共有1家公司 | 49.0% | 1153.0万人民币 | 2017-09-13 |
登录即可免费查看!
序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|
1 |
吴仲庆
他有 10家公司 |
2016-12-07 | 在营 | |
2 |
赵琴霞
他有 1家公司 |
2003-08-18 | 注销 | |
3 |
斯华民
他有 7家公司 |
1999-07-01 | 注销 | |
4 |
黄文龙
他有 1家公司 |
1993-04-15 | 注销 |
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2023-01-16 | 其他事项备案 |
单位办理住房公积金缴存登记[删除]
|
|
2 | 2023-01-16 | 负责人变更 |
舒英钢
|
舒英钢
|
3 | 2023-01-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
证件号码: ******************
职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 监事 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 李欲晓 证件号码: ****************** 职位: 监事 证件号码: ****************** 职位: 监事 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 监事 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 章烨 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 舒英钢 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 钟民均 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 顾大伟 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 顾大伟 证件号码: ****************** 职位: 总经理 姓名: 魏强 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名:龚英军 证件号码:****************** 职位: 财务负责人 姓名: 于笔钧 [退出] 姓名: 宋强华 [退出] 姓名: 张国章(监事会主席) [退出] 姓名: 毛虹(职工代表) [退出] 姓名: 汤厉明 [退出] 姓名: 王一华 [退出] 姓名: 王新龙 [退出] |
证件号码: ******************
证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 李欲晓 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 章烨 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 舒英钢 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 钟民均 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 顾大伟 证件号码: ****************** 职位: 总经理 姓名: 魏强 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名:龚英军 证件号码:****************** 职位: 财务负责人 姓名: 周明良 [新增] 职位: 监事会主席 [新增] 姓名: 寿伟杰 [新增] 姓名: 陈捷 [新增] |
4 | 2020-08-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名: 宋强华
证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 张国章(监事会主席) 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 李欲晓 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 毛虹(职工代表) 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 汤厉明 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 王一华 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 王新龙 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 舒英钢 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 钟民均 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 顾大伟 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 顾大伟 证件号码: ****************** 职位: 总经理 姓名: 魏强 证件号码: ****************** 职位: 董事 |
证件号码: ******************
职位: 董事 姓名: 宋强华 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 张国章(监事会主席) 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 李欲晓 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 毛虹(职工代表) 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 汤厉明 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 王一华 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 王新龙 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 舒英钢 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 钟民均 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 顾大伟 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 顾大伟 证件号码: ****************** 职位: 总经理 姓名: 魏强 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 于笔钧 [新增] 姓名: 章烨 [新增] |
5 | 2020-08-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名: 宋强华
证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 张国章(监事会主席) 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 毛虹(职工代表) 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 汤厉明 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 王一华 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 王新龙 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 舒英钢 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 钟民均 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 顾大伟 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 顾大伟 证件号码: ****************** 职位: 总经理 姓名: 魏强 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 章兴(职工代表) [退出] |
姓名: 宋强华
证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 张国章(监事会主席) 证件号码: ****************** 职位: 监事 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 毛虹(职工代表) 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 汤厉明 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 王一华 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 王新龙 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 舒英钢 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 钟民均 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 顾大伟 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 顾大伟 证件号码: ****************** 职位: 总经理 姓名: 魏强 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 李欲晓 [新增] |
6 | 2019-08-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名: 宋强华
证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 张国章(监事会主席) 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 毛虹(职工代表) 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 汤厉明 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 王一华 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 王新龙 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 章兴(职工代表) 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 舒英钢 证件号码: ****************** 职位: 董事长 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 钟民均 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 顾大伟 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 顾大伟 证件号码: ****************** 职位: 总经理 姓名: 赵琳(职工代表) [退出] |
姓名: 宋强华
证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 张国章(监事会主席) 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 毛虹(职工代表) 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 汤厉明 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 王一华 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 王新龙 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 章兴(职工代表) 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 舒英钢 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 钟民均 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 顾大伟 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 顾大伟 证件号码: ****************** 职位: 总经理 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 魏强 [新增] |
7 | 2018-07-03 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名: 宋强华
证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 张国章(监事会主席) 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 毛虹(职工代表) 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 汤厉明 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 王一华 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 顾大伟 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 顾大伟 证件号码: ****************** 职位: 总经理 职位: 监事 姓名: 章兴(职工代表) [退出] 职位: 监事 姓名: 章烨 [退出] 职位: 董事 姓名: 舒英钢 [退出] 职位: 董事长 姓名: 虞新才 [退出] 职位: 董事 姓名: 赵琴霞(职工代表) [退出] |
姓名: 宋强华
证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 张国章(监事会主席) 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 毛虹(职工代表) 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 汤厉明 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 王一华 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 顾大伟 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 顾大伟 证件号码: ****************** 职位: 总经理 职位: 监事 姓名: 王新龙 [新增] 职位: 董事 姓名: 章兴(职工代表) [新增] 职位: 监事 姓名: 舒英钢 [新增] 职位: 董事长 姓名: 赵琳(职工代表) [新增] 职位: 董事 姓名: 钟民均 [新增] |
8 | 2017-09-28 | 其他事项备案 |
|
住房公积金缴存登记[新增]
|
9 | 2017-09-28 | 负责人变更 |
顾大伟
[退出]
|
舒英钢
[新增]
|
10 | 2017-09-28 | 一照一码升级 |
住房公积金缴存登记[新增]
|
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 浙江智拓项目管理有限公司关于菲达集团有限公司办公室易地装修改造项目的中标公告 | 招标方 | 2022-07-26 | 详情 |
2 | 关于菲达集团有限公司办公室易地装修改造项目的中标公告[浙江智拓项目管理有限公司] | 招标方 | 2022-07-26 | 详情 |
3 | 浙江智拓项目管理有限公司关于菲达集团有限公司办公室易地装修改造项目的公开招标公告 | 竞标方 | 2022-07-05 | 详情 |
4 | 关于菲达集团有限公司办公室易地装修改造项目的公开招标公告[浙江智拓项目管理有限公司] | 竞标方 | 2022-07-05 | 详情 |
5 | 浙江明业项目管理有限公司关于菲达集团有限公司办公室易地装修改造项目的要素征求意见(非政府采购) | 招标方 | 2022-07-01 | 详情 |
6 | 浙江智拓项目管理有限公司关于菲达集团有限公司办公室易地装修改造项目的要素征求意见(非政府采购) | 招标方 | 2022-07-01 | 详情 |
7 | 关于菲达集团有限公司办公室易地装修改造项目的要素征求意见(非政府采购)[浙江明业项目管理有限公司] | 招标方 | 2022-07-01 | 详情 |
8 | 关于菲达集团有限公司办公室易地装修改造项目的要素征求意见(非政府采购)[浙江智拓项目管理有限公司] | 招标方 | 2022-07-01 | 详情 |
9 | 山东中华发电有限公司聊城发电厂一期2×600MW机组湿式除尘器工程招标公告 | 竞标方 | 2014-05-16 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
序号 | 申请公布日 | 专利名称 | 申请号 | 申请公布号 | 专利类型 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |