北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 杭州辰旭置业有限公司 | 法定代表人 | 郑建洁 关联20家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所属行业 | 房地产业-房地产业-房地产开发经营 |
注册资本 | 5000.0万人民币 | ||
登记机关 | 杭州市萧山区市场监督管理局 | 经营状态 | 注销 |
成立日期 | 2015-05-15 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 9133010934182784XX |
注册号 | 330181000508083 | 组织机构代码 | 34182784X |
住址 | 萧山区北干街道建设一路1号中栋国际银座1幢1005-3 | ||
经营范围 | 房地产开发;房屋租赁** |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事,经理 | |
2 | 董事长 | |
3 | 监事 | |
4 | 董事 | |
5 | 董事 | |
6 | 监事会主席 | |
7 | 董事 | |
8 | 监事 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无对外投资!
截止到当前日期,暂无对外投资!
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2022-04-24 | 法定代表人变更 |
贲宇
[退出]
|
郑建洁
[新增]
|
2 | 2022-04-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名: 刘少国
证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 史晶晶 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 张伟 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 徐云峰 证件号码: ****************** 职位: 监事会主席 证件号码: ****************** 职位: 监事 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 经理 姓名: 郑娟 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名:冯翰伟 证件号码:****************** 职位: 财务负责人 姓名: 史国旗 [退出] 姓名: 祝青 [退出] 姓名: 贲宇 [退出] 姓名: 贲宇 [退出] |
证件号码: ******************
职位: 监事 姓名: 刘少国 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 史晶晶 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 张伟 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 徐云峰 证件号码: ****************** 职位: 监事会主席 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 郑娟 证件号码: ****************** 职位: 监事 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 经理 姓名:冯翰伟 证件号码:****************** 职位: 财务负责人 姓名: 冯青峰 [新增] 姓名: 王学博 [新增] 姓名: 郑建洁 [新增] 姓名: 郑建洁 [新增] |
3 | 2021-06-24 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:褚晨辰
[退出]
原联络员固定电话: [退出] 原联络员移动电话:*********** [退出] 原联络员电子邮箱: [退出] 原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证 [退出] 原联络人员证件号码:****************** [退出] 原财务负责人姓名:郑建洁 [退出] 原财务负责人固定电话: [退出] 原财务负责人移动电话: [退出] 原财务负责人电子邮箱: [退出] 原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证 [退出] 原财务负责人身份证件号码:****************** [退出] |
现联络员姓名:褚晨辰
[新增]
现联络员固定电话: [新增] 现联络员移动电话:*********** [新增] 现联络员电子邮箱: [新增] 现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证 [新增] 现联络人员证件号码:****************** [新增] 现财务负责人姓名:冯翰伟 [新增] 现财务负责人固定电话: [新增] 现财务负责人移动电话:*********** [新增] 现财务负责人电子邮箱: [新增] 现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证 [新增] 现财务负责人身份证件号码:****************** [新增] |
4 | 2021-06-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名: 刘少国
证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 史晶晶 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 徐云峰 证件号码: ****************** 职位: 监事会主席 姓名: 祝青 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 贲宇 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 贲宇 证件号码: ****************** 职位: 经理 姓名: 郑娟 证件号码: ****************** 职位: 监事 证件号码: ****************** 职位: 董事长 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 陈小文 [退出] 姓名: 高江涛 [退出] |
姓名: 刘少国
证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 史晶晶 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 徐云峰 证件号码: ****************** 职位: 监事会主席 姓名: 祝青 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 贲宇 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 贲宇 证件号码: ****************** 职位: 经理 姓名: 郑娟 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 史国旗 [新增] 姓名: 张伟 [新增] |
5 | 2020-05-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名: 刘少国
证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 史晶晶 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 徐云峰 证件号码: ****************** 职位: 监事会主席 姓名: 祝青 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 贲宇 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 贲宇 证件号码: ****************** 职位: 经理 姓名: 郑娟 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 高江涛 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 张强 [退出] |
姓名: 刘少国
证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 史晶晶 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 徐云峰 证件号码: ****************** 职位: 监事会主席 姓名: 祝青 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 贲宇 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 贲宇 证件号码: ****************** 职位: 经理 姓名: 郑娟 证件号码: ****************** 职位: 监事 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 高江涛 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 陈小文 [新增] |
6 | 2019-07-23 | 法定代表人变更 |
崔骏
[退出]
|
贲宇
[新增]
|
7 | 2019-07-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名: 刘少国
证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 经理 姓名: 张强 证件号码: ****************** 职位: 董事长 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 祝青 证件号码: ****************** 职位: 监事 证件号码: ****************** 职位: 监事会主席 姓名: 郑娟 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 高江涛 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 崔强 [退出] 姓名: 崔骏 [退出] 姓名: 汝海林 [退出] 姓名: 莫沸 [退出] |
姓名: 刘少国
证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 张强 证件号码: ****************** 职位: 董事长 证件号码: ****************** 职位: 监事会主席 姓名: 祝青 证件号码: ****************** 职位: 监事 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 经理 姓名: 郑娟 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 高江涛 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 史晶晶 [新增] 姓名: 徐云峰 [新增] 姓名: 贲宇 [新增] 姓名: 贲宇 [新增] |
8 | 2018-05-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
证件号码: ******************
职位: 董事 姓名: 崔骏 证件号码: ****************** 职位: 经理 姓名: 张强 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 汝海林 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 祝青 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 职位: 监事会主席 姓名: 郑娟 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 高江涛 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 崔强 [退出] 职位: 监事 姓名: 程捷 [退出] 职位: 董事 姓名: 莫沸 [退出] |
证件号码: ******************
证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 崔骏 证件号码: ****************** 职位: 经理 姓名: 张强 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 汝海林 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 祝青 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 职位: 监事会主席 姓名: 郑娟 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 高江涛 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 刘少国 [新增] 职位: 董事 姓名: 崔强 [新增] 职位: 监事 姓名: 莫沸 [新增] |
9 | 2018-04-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
证件号码: ******************
证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 祝青 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 莫沸 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 姓名: 崔骏 [退出] 职位: 经理 姓名: 李吉恕 [退出] 职位: 董事 姓名: 汝海林 [退出] 职位: 监事 姓名: 秦鸣 [退出] 职位: 董事 姓名: 程捷 [退出] 职位: 监事会主席 姓名: 郭川 [退出] 职位: 监事 姓名: 郭立明 [退出] 职位: 董事长 [退出] |
证件号码: ******************
证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 祝青 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 莫沸 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 姓名: 崔强 [新增] 职位: 董事 姓名: 崔骏 [新增] 职位: 经理 姓名: 张强 [新增] 职位: 董事长 姓名: 汝海林 [新增] 职位: 监事 姓名: 程捷 [新增] 职位: 监事会主席 姓名: 郑娟 [新增] 职位: 监事 姓名: 高江涛 [新增] 职位: 董事 [新增] |
10 | 2017-09-30 | 投资人(股权)变更 |
企业名称:杭州旭佰投资管理有限公司
出资额:***万 百分比:**% 企业名称:杭州旭杰投资有限公司 出资额:****万 百分比:**% 企业名称:上海旭登实业有限公司 出资额:****万 出资额:****万 百分比:**% 百分比:**% 企业名称:北京北辰置业有限公司 [退出] |
企业名称:杭州旭佰投资管理有限公司
出资额:***万 百分比:**% 企业名称:杭州旭杰投资有限公司 出资额:****万 百分比:**% 企业名称:上海旭登实业有限公司 出资额:****万 出资额:****万 百分比:**% 百分比:**% 企业名称:北京北辰地产集团有限公司 [新增] |
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
序号 | 处罚决定日期 | 决定书文号 | 行政处罚内容 | 决定机关 |
---|---|---|---|---|
1 | 2016-04-07 | 萧建罚字[2015]第031号 | - | 区住建局 |
2 | 2016-01-15 | 萧城法罚字[2016]第41029089号 | - | 萧山区城管执法局 |
序号 | 处罚决定日期 | 决定书文号 | 处罚事由 | 处罚结果 | 决定机关 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2016-05-04 | - | 杭州辰旭置业有限公司未取得建筑工程施工许可证擅自开工建设案 | - | - |
2 | 2016-04-07 | 萧建罚字﹝2015﹞第031号 | - | - | 区住建局 |
3 | 2016-01-15 | 萧城法罚字﹝2016﹞第41029089号 | - | - | 萧山区城管执法局 |
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |