北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 浙江泰华建设有限公司 | 法定代表人 | 钱英士 关联18家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 所属行业 | 建筑业-建筑装饰、装修和其他建筑业-其他未列明建筑业-其他未列明建筑业 |
注册资本 | 8196.2675万人民币 | ||
登记机关 | 湖州市吴兴区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2009-11-18 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 913305006970342857 |
注册号 | 330500000013122 | 组织机构代码 | 697034285 |
住址 | 湖州市八里店镇计家湾村 | ||
经营范围 | 建筑工程施工,机械设备安装,办公自动化、计算机应用和通信工程项目设计、施工和技术咨询服务,实业投资,建筑材料、金属材料(除稀、贵金属)、机械设备(除汽车)及配件、电子产品、通讯器材(除卫星地面接收装置)、计算机及软件、五金交电、日用品、橡胶制品、普通劳保用品、汽车零部件、润滑油的销售,室内外装饰装修,机械设备(除汽车)、通讯器材(除卫星地面接收装置)的维修、安装。 |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2020年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
8 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 执行董事兼总经理 | |
2 | 监事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 蒋平源 共有1家公司 | 100.0% | 955.0万人民币 | 2009-01-21 | |
2 | 陈建民 共有5家公司 | 49.0% | 980.0万人民币 | 2009-08-24 | |
3 | 毛海波 共有4家公司 | 40.0% | 2400.0万人民币 | 1994-08-11 | |
4 | 陈惠林 共有10家公司 | 26.67% | 4000.0万人民币 | 2001-11-16 | |
5 | 陈惠林 共有10家公司 | 8.0% | 640.0万人民币 | 2022-07-29 | |
6 | 陈惠林 共有10家公司 | 8.0% | 640.0万人民币 | 2022-11-18 | |
7 | 沈锦华 共有6家公司 | 8.0% | 160.0万人民币 | 2009-10-20 |
登录即可免费查看!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2016-04-12 | - |
注册号:********组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********342857
|
2 | 2016-04-12 | 其他事项备案 |
***************
[退出]
|
统一社会信用代码:
[新增]
************ [新增] |
3 | 2014-11-21 | 负责人变更 |
证件名称:
证件号码:******** 性别:男性 证件名称: 证件号码:******** 性别:女性 证件名称: 证件号码:******** 性别:男性 证件名称: 证件号码:******** 性别:男性 证件名称: 证件号码:******** 性别:男性 证件名称: 证件号码:******** 性别:女性 证件名称: 证件号码:******** 性别:男性 证件名称: 证件号码:******** 性别:男性 姓名:蔡林荣 [退出] 职务:董事姓名:刘瑾 [退出] 职务:监事姓名:孙斌 [退出] 职务:董事姓名:温云波 [退出] 职务:董事姓名:徐中 [退出] 职务:监事姓名:严敏红 [退出] 职务:监事姓名:姚福清 [退出] 职务:董事姓名:张公勤 [退出] 职务:董事长兼总经理或经理 [退出] |
证件名称:
证件号码:******** 性别:女性 证件名称: 证件号码:******** 性别:男性 姓名:陆莲华 [新增] 职务:监事姓名:钱英士 [新增] 职务:执行董事兼总经理或经理 [新增] |
4 | 2014-11-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
证件名称:
证件号码: ****************** 性别: 男性 证件名称: 证件号码: ****************** 性别: 女性 证件名称: 证件号码: ****************** 性别: 男性 证件名称: 证件号码: ****************** 性别: 男性 证件名称: 证件号码: ****************** 性别: 男性 证件名称: 证件号码: ****************** 性别: 女性 证件名称: 证件号码: ****************** 性别: 男性 证件名称: 证件号码: ****************** 性别: 男性 姓名: 蔡林荣 [退出] 职务: 董事 姓名: 刘瑾 [退出] 职务: 监事 姓名: 孙斌 [退出] 职务: 董事 姓名: 温云波 [退出] 职务: 董事 姓名: 徐中 [退出] 职务: 监事 姓名: 严敏红 [退出] 职务: 监事 姓名: 姚福清 [退出] 职务: 董事 姓名: 张公勤 [退出] 职务: 董事长兼总经理或经理 [退出] |
证件名称:
证件号码: ****************** 性别: 女性 证件名称: 证件号码: ****************** 性别: 男性 姓名: 陆莲华 [新增] 职务: 监事姓名: 钱英士 [新增] 职务: 执行董事兼总经理或经理 [新增] |
5 | 2014-11-21 | 住所变更 |
住所:湖州市
金世纪大厦1638室;邮政编码:313000;电话:2427766;住所所在行政区划:开发区
|
住所:湖州市
八里店镇计家湾村;邮政编码:313000;电话:2427766;住所所在行政区划:湖州市吴兴区
|
6 | 2014-11-21 | 董事备案 |
证件名称:
性别:男性 证件名称: 性别:女性 证件名称: 性别:男性 证件名称: 性别:男性 证件名称: 性别:男性 证件名称: 性别:女性 证件名称: 性别:男性 证件名称: 性别:男性 姓名:蔡林荣 [退出] 证件号码:330502************ [退出] 职务:董事姓名:刘瑾 [退出] 证件号码:330501************ [退出] 职务:监事姓名:孙斌 [退出] 证件号码:330126************ [退出] 职务:董事姓名:温云波 [退出] 证件号码:330501************ [退出] 职务:董事姓名:徐中 [退出] 证件号码:330502************ [退出] 职务:监事姓名:严敏红 [退出] 证件号码:330502************ [退出] 职务:监事姓名:姚福清 [退出] 证件号码:330501************ [退出] 职务:董事姓名:张公勤 [退出] 证件号码:330523************ [退出] 职务:董事长兼总经理或经理 [退出] |
证件名称:
性别:女性 证件名称: 性别:男性 姓名:陆莲华 [新增] 证件号码:330511************ [新增] 职务:监事姓名:钱英士 [新增] 证件号码:330511************ [新增] 职务:执行董事兼总经理或经理 [新增] |
7 | 2014-11-21 | 市场主体类型变更 |
私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股)
|
一人有限责任公司(内资法人独资)
|
8 | 2014-11-21 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
姓名: 毛岚
[退出]
出资额: ***.**** [退出] 百分比: *.**% 姓名: 唐明 [退出] 出资额: ***.**** [退出] 百分比: *.**% 姓名: 蔡林荣 [退出] 出资额: ***.**** [退出] 百分比: *.**% 姓名: 汤旭东 [退出] 出资额: ***.**** [退出] 百分比: *.**% 姓名: 王建锋 [退出] 出资额: ***.**** [退出] 百分比: *.**% 姓名: 姚福清 [退出] 出资额: ***.*** [退出] 百分比: *.**% 姓名: 孙斌 [退出] 出资额: ***.**** [退出] 百分比: **.**% 姓名: 徐中 [退出] 出资额: ***.*** [退出] 百分比: **.**% 姓名: 韩雪鹰 [退出] 出资额: ***.**** [退出] 百分比: **.**% 姓名: 温云波 [退出] 出资额: ***.**** [退出] 百分比: **.**% 姓名: 计晓怡 [退出] 出资额: ***.**** [退出] 百分比: **.**% 姓名: 严敏红 [退出] 出资额: ***.*** [退出] 百分比: **.**% [退出] |
企业名称: 浙江飞华投资有限公司
[新增]
出资额: ****.**** [新增] 百分比: ***% [新增] 法人性质: 企业法人 [新增] |
9 | 2014-11-21 | 投资人(股权)变更 |
姓名:毛岚
[退出]
出资额:304.4011 [退出] 百分比:3.71%姓名:唐明 [退出] 出资额:368.0475 [退出] 百分比:4.49%姓名:蔡林荣 [退出] 出资额:520.6847 [退出] 百分比:6.35%姓名:汤旭东 [退出] 出资额:533.8202 [退出] 百分比:6.51%姓名:王建锋 [退出] 出资额:551.6211 [退出] 百分比:6.73%姓名:姚福清 [退出] 出资额:602.105 [退出] 百分比:7.35%姓名:孙斌 [退出] 出资额:820.6975 [退出] 百分比:10.01%姓名:徐中 [退出] 出资额:850.754 [退出] 百分比:10.38%姓名:韩雪鹰 [退出] 出资额:854.5939 [退出] 百分比:10.43%姓名:温云波 [退出] 出资额:876.1578 [退出] 百分比:10.69%姓名:计晓怡 [退出] 出资额:933.4317 [退出] 百分比:11.39%姓名:严敏红 [退出] 出资额:979.953 [退出] 百分比:11.96% [退出] |
企业名称:浙江飞华投资有限公司
[新增]
出资额:8196.2675 [新增] 百分比:100% [新增] 法人性质:企业法人 [新增] |
10 | 2014-11-21 | 负责人变更 |
张公勤
[退出]
|
钱英士
[新增]
|
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |