北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:浙江航民集团是航民村控股的企业集团。 航民村地处风景秀丽的钱塘江南岸,位于杭州市萧山东部,距沪杭甬高速公路瓜沥出口处1公里、杭州萧山国际机场10公里。全村现占地2平方公里,338户、1100人,可耕土地800亩、山林200亩、精养鱼塘126亩。 1979年,以6万元农业积累开始创办工业企业。随着村级经济和社会事业的发展,1997年8月,组建了浙江航民实业集团有限公司。集团现有全资、控股、参股工商企业26家,拥有总资产54亿元,职工1.2万人。集团控股的浙江航民股份有限公司于2004年8月成功上市(航民股份:600987)。 三十多年来,航民坚持发展实体经济,做强传统主导行业,提升优化产业结构,一、二、三产业协调发展。全公司形成了以纺织、印染、热电、建材、冶炼、饰品等行业为主体的多门类工业体系。其中年印染布匹8亿米,成为全国最大的印染基地之一;黄金饰品年加工量达48吨,成为华东地区最大的饰品加工企业。以宾馆、商场、房地产和海运物流为主的第三产业布局,拥有2家四星级酒店,三艘干散货轮,载重能力6.5万吨。以集约化经营、机械化生产相配套的现代农业经营模式,23个农业工人管理800亩农田和养猪、养鸡、养鱼等畜牧生产。2013年,全公司实现产值120亿元,利润6.4亿元,上交国家税金4.4亿元,在全国村级经济中居领先地位。 三十多年的发展过程中,航民坚持壮大集体经济,实现共同富裕。1999年,率先在全省探索村级集体产权制度改革,将村集体49%的股权量化到村民、职工和经营管理骨干,构建共同富裕机制,实现了“全村没有困难户,家家都是富裕户”。2013年,职工人均收入43600元,村民人均收入38500元,金融服务、通信网络和现代服务设施一应俱全,家庭轿车拥有率70%,成为一个“充分就业+按劳、按资分配+社会福利”的和谐新农村。 三十多年来,在坚持实现共同富裕的同时,注重村民职工精神上的共同富有,加强文化、教育、卫生等各项事业建设。1996年,投资1600多万元,建成集影剧院、游泳馆、篮球场、图书室等设施于一体的航民文化中心。全村从幼儿园到大学实行免费教育,上大学享受奖学金及生活补贴;统一实行村民、职工养老保险制度;村民、职工人人享有医疗保健。积极承担社会责任,开展扶贫帮困、捐资助学活动。全体村民过上了经济殷实、生活富裕、精神富有、健康和谐的幸福生活。 航民的发展得到了党和政府的充分肯定,先后被授予浙江省“文明村”、“模范集体”、“全面建设小康示范村”、“首届魅力新农村”和全国“村镇建设文明村”、 “中国经济十强村”等称号,航民村(集团)党委两度被评为全国“先进基层党组织”,党和国家领导人多次前来视察,更坚定了航民发展集体经济,实现物质上共同富裕、精神上共同富有的信念。 ...更多
公司名称 | 浙江航民实业集团有限公司 | 法定代表人 | 朱重庆 关联19家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 其他有限责任公司 | 所属行业 | 制造业-纺织服装、服饰业-服饰制造-服饰制造 |
注册资本 | 61000.0万人民币 | ||
登记机关 | 杭州市萧山区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 1997-08-18 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 913301097042763550 |
注册号 | 330181000327151 | 组织机构代码 | 704276355 |
住址 | 萧山区瓜沥镇航民村 | ||
经营范围 | 轻纺产品的制造、加工、开发、销售;实业投资、房地产投资;仓储服务;出口自产的纺织印染面料、染料、服装;进口自营生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件;其他无需报经审批的一切合法项目** |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事长 | |
2 | 董事 | |
3 | 董事 | |
4 | 董事 | |
5 | 董事 | |
6 | 董事 | |
7 | 监事 | |
8 | 董事 | |
9 | 监事 | |
10 | 董事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 高连相 共有14家公司 | 100.0% | 4000.0万人民币 | 2005-06-24 | |
2 | 沈军根 共有6家公司 | 100.0% | 4000.0万人民币 | 1999-06-22 | |
3 | 朱立民 共有11家公司 | 100.0% | 490.0万人民币 | 2000-01-06 | |
4 | 朱重庆 共有19家公司 | 92.0% | 3680.0万人民币 | 2000-05-26 | |
5 | 高连相 共有14家公司 | 90.0% | 1800.0万人民币 | 2003-05-14 | |
6 | 高连相 共有14家公司 | 90.0% | 270.0万人民币 | 2005-06-16 | |
7 | 吴浩 共有1家公司 | 90.0% | 90.0万人民币 | 1996-04-29 | |
8 | 朱重庆 共有19家公司 | 80.0% | 2400.0万人民币 | 2005-06-16 | |
9 | 沈军根 共有6家公司 | 80.0% | 960.0万人民币 | 2003-03-18 | |
10 | 高连相 共有14家公司 | 80.0% | 800.0万人民币 | 2000-08-01 |
登录即可免费查看!
序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|
1 |
许海育
他有 2家公司 |
2004-05-25 | 注销 | |
2 |
项云林
他有 3家公司 |
2000-08-10 | 注销 | |
3 |
朱天兴
他有 4家公司 |
1999-11-02 | 注销 |
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2023-08-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名: 徐虎根
证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 方琴 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 施建华 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 朱坚力 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 朱岳斌 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 朱建庆 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 朱水虎 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 朱立刚 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 朱立民 证件号码: ****************** 职位: 董事兼总经理 姓名: 朱重庆 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 朱顺康 证件号码: *************** 职位: 董事 姓名: 沈军根 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 沈利翔 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 沈松仁 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 陈国庆 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 高天相 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 高连相 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名:高连相 证件号码:****************** 职位: 财务负责人 姓名: 朱仁友 [退出] |
姓名: 徐虎根
证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 方琴 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 施建华 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 朱坚力 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 朱岳斌 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 朱建庆 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 朱水虎 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 朱立刚 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 朱立民 证件号码: ****************** 职位: 董事兼总经理 姓名: 朱重庆 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 朱顺康 证件号码: *************** 职位: 董事 姓名: 沈军根 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 沈利翔 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 沈松仁 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 陈国庆 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 高天相 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 高连相 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名:高连相 证件号码:****************** 职位: 财务负责人 姓名: 黄玮 [新增] |
2 | 2021-09-18 | 负责人变更 |
朱重庆
|
朱重庆
|
3 | 2021-03-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名: 徐虎根
证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 方琴 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 施建华 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 朱仁友 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 朱坚力 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 朱岳斌 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 朱建庆 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 朱水虎 证件号码: ****************** 职位: 监事 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 朱立民 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 朱重庆 证件号码: *************** 姓名: 朱重庆 证件号码: ****************** 姓名: 朱顺康 证件号码: *************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 沈松仁 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 陈国庆 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 高天相 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 高连相 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 朱德泉 [退出] 姓名: 朱永生 [退出] 职位: 总经理 [退出] 职位: 董事长兼总经理 [退出] 姓名: 沈建华 [退出] |
姓名: 徐虎根
证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 方琴 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 施建华 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 朱仁友 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 朱坚力 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 朱岳斌 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 朱建庆 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 朱水虎 证件号码: ****************** 职位: 监事 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 朱立民 证件号码: ****************** 姓名: 朱重庆 证件号码: ****************** 姓名: 朱顺康 证件号码: *************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 监事 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 沈松仁 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 陈国庆 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 高天相 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 高连相 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 朱立刚 [新增] 职位: 董事兼总经理 [新增] 职位: 董事长 [新增] 姓名: 沈军根 [新增] 姓名: 沈利翔 [新增] |
4 | 2019-02-18 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
企业名称: 杭州萧山航民村资产经营中心
出资额: *****万 百分比: **% 企业名称: 杭州萧山航民控股有限公司 出资额: ****万 百分比: **% |
企业名称: 杭州萧山航民村资产经营中心
出资额: *****万 百分比: **% 企业名称: 杭州萧山航民控股有限公司 出资额: ****万 百分比: **% |
5 | 2017-09-21 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
******** ***********
|
***********
|
6 | 2017-09-21 | 注册资本(金)变更 |
40000
|
48000
(+20.0%)
|
7 | 2017-09-21 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
企业名称:杭州萧山航民控股有限公司
出资额:****万 百分比:**%企业名称:杭州萧山航民村资产经营中心 出资额:*****万 百分比:**% |
企业名称:杭州萧山航民控股有限公司
出资额:****万 百分比:**%企业名称:杭州萧山航民村资产经营中心 出资额:*****万 百分比:**% |
8 | 2017-06-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名:徐虎根
证件号码:******** 职位:监事姓名:施建华 证件号码:******** 职位:监事姓名:朱坚力 证件号码:******** 职位:董事姓名:朱岳斌 证件号码:******** 职位:董事姓名:朱建庆 证件号码:******** 证件号码:******** 证件号码:******** 证件号码:******** 职位:监事姓名:朱永生 证件号码:******** 职位:监事姓名:朱立民 证件号码:******** 职位:董事姓名:朱重庆 证件号码:******** 证件号码:******** 证件号码:******** 证件号码:******** 职位:董事姓名:沈建华 证件号码:******** 职位:监事姓名:沈松仁 证件号码:******** 证件号码:******** 职位:董事姓名:高天相 证件号码:******** 职位:董事姓名:高连相 证件号码:******** 职位:董事 职位:董事姓名:朱德水 [退出] 职位:姓名:朱德泉 [退出] 职位:董事姓名:朱水虎 [退出] 职位:董事长兼总经理姓名:朱重庆 [退出] 职位:总经理姓名:朱顺康 [退出] 职位:董事姓名:沈宝水 [退出] 职位:监事姓名:陈国庆 [退出] |
姓名:徐虎根
证件号码:******** 证件号码:******** 职位:监事姓名:施建华 证件号码:******** 证件号码:******** 职位:监事姓名:朱坚力 证件号码:******** 职位:董事姓名:朱岳斌 证件号码:******** 职位:董事姓名:朱建庆 证件号码:******** 证件号码:******** 证件号码:******** 职位:监事姓名:朱永生 证件号码:******** 职位:监事姓名:朱立民 证件号码:******** 职位:董事姓名:朱重庆 证件号码:******** 证件号码:******** 证件号码:******** 职位:董事姓名:沈建华 证件号码:******** 职位:监事姓名:沈松仁 证件号码:******** 证件号码:******** 职位:董事姓名:高天相 证件号码:******** 职位:董事姓名:高连相 证件号码:******** 职位:董事 职位:监事姓名:方琴 [新增] 职位:董事姓名:朱仁友 [新增] 职位:董事姓名:朱德泉 [新增] 职位:监事姓名:朱水虎 [新增] 职位:总经理姓名:朱重庆 [新增] 职位:董事长兼总经理姓名:朱顺康 [新增] 职位:董事姓名:陈国庆 [新增] |
9 | 2015-11-10 | - |
注册号:********组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:9********763550
|
10 | 2015-11-10 | 其他事项备案 |
注册号:
[退出]
************ 组织机构代码证:无 [退出] |
******************
[新增]
|
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
序号 | 申请日期 | 商标 | 商标名 | 注册号 | 分类 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-09-01 | 航民 | 66965093 | 35类-广告销售 | |
2 | 2009-09-29 | 航民 HM | 7738622 | 05类-医药 | |
3 | 2008-05-08 | 航民 | 6707055 | 35类-广告销售 | |
4 | 2008-05-08 | 航民 | 6707043 | 27类-地毯席垫 | |
5 | 2008-05-08 | 航民;HM | 6706968 | 43类-餐饮住宿 | |
6 | 2008-05-08 | 航民;HM | 6706967 | 44类-医疗园艺 | |
7 | 2008-05-08 | 航民 | 6707060 | 40类-材料加工 | |
8 | 1993-06-15 | 飞航 | 75DD46580C011A9B | 22类-绳网袋蓬 | |
9 | 2009-09-29 | 航民 HM | 7738600 | 04类-燃料油脂 | |
10 | 2009-09-28 | 航民 HM | 7733908 | 01类-化学原料 |
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
序号 | 审核日期 | 网站名称 | 域名 | 网站备案/许可证号 |
---|---|---|---|---|
1 | 2019-11-06 | 航民集团公司网站 | http://www.hangmin.com.cn | 浙ICP备19045518号-1 |
2 | 2013-12-10 | 航民集团公司网站 | www.hangmin.com.cn | 浙ICP备05009249号 |
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |