北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:宝业集团股份有限公司创建于1974 年,公司主营建筑施工、房地产开发、住宅产业化三大业务。 ...更多
公司名称 | 宝业集团股份有限公司 | 法定代表人 | 庞宝根 关联13家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 股份有限公司(港澳台投资、上市) | 所属行业 | 建筑业-土木工程建筑业-其他土木工程建筑-其他土木工程建筑施工 |
注册资本 | 52062.8053万人民币 | ||
登记机关 | 浙江省市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 1994-06-30 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91330000726606415Y |
注册号 | 330000400000560 | 组织机构代码 | 726606415 |
住址 | 浙江省绍兴市柯桥区杨汛桥街道杨汛路228号 | ||
经营范围 | 建筑工程施工,设备安装,新型建材的研究、开发、生产和销售,高新技术产品的研究、开发及技术推广服务,实业投资,集团内部的资产管理。 |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
序号 | 股东名 | 持股比例 | 认缴出资额 |
---|---|---|---|
1 |
庞
庞宝根
|
*** | *** |
2 |
高
高纪明
|
*** | *** |
3 |
孙
孙国范
|
*** | *** |
4 |
高
高纪千
|
*** | *** |
5 |
孙
孙永祥
|
*** | *** |
6 |
高
高林
|
*** | *** |
7 |
周
周汉万
|
*** | *** |
8 |
徐
徐建标
|
*** | *** |
9 |
王
王荣富
|
*** | *** |
10 |
吴
吴仙夫
|
*** | *** |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事 | |
2 | 董事 | |
3 | 董事 | |
4 | 董事,副总经理 | |
5 | 董事长,总经理 | |
6 | 监事 | |
7 | 董事 | |
8 | 董事 | |
9 | 董事 | |
10 | 监事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 王荣标 共有21家公司 | 100.0% | 10000.0万人民币 | 2021-12-31 | |
2 | 孙宇光 共有11家公司 | 100.0% | 10000.0万人民币 | 2008-05-15 | |
3 | 王荣标 共有21家公司 | 100.0% | 5360.0万人民币 | 1999-07-08 | |
4 | 王荣标 共有21家公司 | 100.0% | 5000.0万人民币 | 1995-06-16 | |
5 | 夏锋 共有24家公司 | 100.0% | 5000.0万人民币 | 2012-09-24 | |
6 | 夏德清 共有7家公司 | 100.0% | 3151.37万人民币 | 2002-03-19 | |
7 | 夏锋 共有24家公司 | 100.0% | 1000.0万人民币 | 2022-02-22 | |
8 | 金吉祥 共有6家公司 | 98.6% | 105500.0万人民币 | 2001-02-15 | |
9 | 高君 共有31家公司 | 98.04% | 5000.0万人民币 | 2006-09-12 | |
10 | 蔡国庆 共有1家公司 | 98.0% | 4900.0万人民币 | 2018-01-17 |
登录即可免费查看!
序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|
1 |
夏锋
他有 24家公司 |
2012-09-24 | 在营 | |
2 |
孙宇光
他有 11家公司 |
2008-05-15 | 在营 | |
3 |
高君
他有 1家公司 |
2004-08-12 | 注销 | |
4 |
金吉祥
他有 6家公司 |
2001-02-15 | 在营 |
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-09-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名: 冯征
证件号码: H******(*) 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 上市公司董事会秘书 姓名: 夏锋 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 孔祥泉 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 孙宇光 证件号码: ****************** 职位: 监事会主席 姓名: 庞宝根 证件号码: ****************** 职位: 总经理 姓名: 庞宝根 证件号码: *************** 职位: 董事长 姓名: 徐钢 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 李旺荣 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 梁静 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 王建国 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 王荣标 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 王荣标 证件号码: ****************** 职位: 副总经理 姓名: 肖建木 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 金吉祥 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 高君 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 高林 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名:陈建妹 证件号码:****************** 职位: 财务负责人 姓名: 厉国泉 [退出] |
证件号码: ******************
职位: 上市公司董事会秘书 姓名: 冯征 证件号码: H******(*) 职位: 董事 姓名: 夏锋 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 孔祥泉 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 孙宇光 证件号码: ****************** 职位: 监事会主席 姓名: 庞宝根 证件号码: ****************** 职位: 总经理 姓名: 庞宝根 证件号码: *************** 职位: 董事长 姓名: 徐钢 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 李旺荣 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 梁静 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 王建国 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 王荣标 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 王荣标 证件号码: ****************** 职位: 副总经理 姓名: 肖建木 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 金吉祥 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 高君 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 高林 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名:陈建妹 证件号码:****************** 职位: 财务负责人 姓名: 傅建香 [新增] |
2 | 2024-09-04 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
52075.6053
|
52062.8053
(-0.02%)
|
3 | 2024-09-04 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
出资额: *****.****万
姓名: 未上市流通股 [退出] 百分比: **.****% [退出] 姓名: 已上市流通股 [退出] 出资额: *****.*万 [退出] 百分比: **.****% [退出] |
出资额: *****.****万
姓名: 庞宝根 [新增] 百分比: **.**% [新增] 姓名: 高纪明 [新增] 出资额: ****.****万 [新增] 百分比: *.****% [新增] 姓名: 孙国范 [新增] 出资额: ****.****万 [新增] 百分比: *.****% [新增] 姓名: 高纪千 [新增] 出资额: ****.****万 [新增] 百分比: *.****% [新增] 姓名: 孙永祥 [新增] 出资额: ****.****万 [新增] 百分比: *.***% [新增] 姓名: 高林 [新增] 出资额: ***.****万 [新增] 百分比: *.****% [新增] 姓名: 周汉万 [新增] 出资额: ***.***万 [新增] 百分比: *.****% [新增] 姓名: 徐建标 [新增] 出资额: ***.****万 [新增] 百分比: *.****% [新增] 姓名: 王荣富 [新增] 出资额: ***.****万 [新增] 百分比: *.****% [新增] 姓名: 吴仙夫 [新增] 出资额: ***.****万 [新增] 百分比: *.****% [新增] 姓名: 庞柏松 [新增] 出资额: ***.****万 [新增] 百分比: *.****% [新增] 姓名: 高君 [新增] 出资额: ***.****万 [新增] 百分比: *.****% [新增] 姓名: 娄忠华 [新增] 出资额: ***.****万 [新增] 百分比: *.***% [新增] 姓名: 吴樟林 [新增] 出资额: ***.****万 [新增] 百分比: *.**% [新增] 姓名: 王建国 [新增] 出资额: ***.***万 [新增] 百分比: *.****% [新增] 姓名: 袁阿金 [新增] 出资额: ***.****万 [新增] 百分比: *.**% [新增] 姓名: 唐利萍 [新增] 出资额: ***.****万 [新增] 百分比: *.**% [新增] 姓名: 胡纪连 [新增] 出资额: ***.****万 [新增] 百分比: *.**% [新增] 姓名: 夏为民 [新增] 出资额: ***.****万 [新增] 百分比: *.**% [新增] 姓名: 夏亚红 [新增] 出资额: ***.****万 [新增] 百分比: *.**% [新增] 姓名: 王荣标 [新增] 出资额: ***.****万 [新增] 百分比: *.**% [新增] 姓名: 金吉祥 [新增] 出资额: ***.****万 [新增] 百分比: *.*% [新增] 姓名: 孙国勋 [新增] 出资额: ***.****万 [新增] 百分比: *.**% [新增] 姓名: 谢宝金 [新增] 出资额: ***.****万 [新增] 百分比: *.**% [新增] 姓名: 夏慧华 [新增] 出资额: ***.***万 [新增] 百分比: *.**% [新增] 姓名: 王建华 [新增] 出资额: ***.****万 [新增] 百分比: *.**% [新增] 姓名: 王烈铨 [新增] 出资额: ***.****万 [新增] 百分比: *.**% [新增] 姓名: 陈宝荣 [新增] 出资额: ***.***万 [新增] 百分比: *.**% [新增] 姓名: 陈连禄 [新增] 出资额: ***.****万 [新增] 百分比: *.*% [新增] 姓名: 冯云法 [新增] 出资额: ***.****万 [新增] 百分比: *.**% [新增] 姓名: 裘水富 [新增] 出资额: **.****万 [新增] 百分比: *.*% [新增] |
4 | 2024-06-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名: 冯征
证件号码: H******(*) 职位: 董事 姓名: 厉国泉 证件号码: ****************** 职位: 上市公司董事会秘书 姓名: 孔祥泉 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 孙宇光 证件号码: ****************** 职位: 监事会主席 姓名: 庞宝根 证件号码: ****************** 职位: 总经理 姓名: 庞宝根 证件号码: *************** 职位: 董事长 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 徐钢 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 李旺荣 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 梁静 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 王建国 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 王荣标 证件号码: ****************** 职位: 副总经理 姓名: 王荣标 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 肖建木 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 金吉祥 证件号码: ****************** 职位: 董事 职位: 董事 姓名: 高君 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 高林 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名:陈建妹 证件号码:****************** 职位: 财务负责人 姓名: 张信道 [退出] 姓名: 陈贤明 [退出] 证件号码: E******(*) [退出] |
姓名: 冯征
证件号码: H******(*) 职位: 董事 姓名: 厉国泉 证件号码: ****************** 职位: 上市公司董事会秘书 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 孔祥泉 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 孙宇光 证件号码: ****************** 职位: 监事会主席 姓名: 庞宝根 证件号码: ****************** 职位: 总经理 姓名: 庞宝根 证件号码: *************** 职位: 董事长 姓名: 徐钢 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 李旺荣 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 梁静 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 王建国 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 王荣标 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 王荣标 证件号码: ****************** 职位: 副总经理 姓名: 肖建木 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 金吉祥 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 高君 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 高林 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名:陈建妹 证件号码:****************** 职位: 财务负责人 姓名: 夏锋 [新增] |
5 | 2023-07-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名:冯征
证件号码:H******(*) 职位:董事 姓名:孔祥泉 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:庞宝根 证件号码:*************** 职位:董事长 姓名:张信道 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:徐钢 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:李旺荣 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:梁静 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:王建国 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:肖建木 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:金吉祥 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:陈贤明 证件号码:E******(*) 职位:董事 姓名:高君 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:高林 证件号码:****************** 职位:董事 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:陈建妹 证件号码:****************** 职位:财务负责人 姓名:高纪明 [退出] |
姓名:冯征
证件号码:H******(*) 职位:董事 证件号码:****************** 姓名:孔祥泉 证件号码:****************** 职位:监事 证件号码:****************** 姓名:庞宝根 证件号码:****************** 姓名:庞宝根 证件号码:*************** 职位:董事长 姓名:张信道 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:徐钢 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:李旺荣 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:梁静 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:王建国 证件号码:****************** 职位:监事 证件号码:****************** 职位:董事 证件号码:****************** 姓名:肖建木 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:金吉祥 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:陈贤明 证件号码:E******(*) 职位:董事 姓名:高君 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:高林 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:陈建妹 证件号码:****************** 职位:财务负责人 姓名:厉国泉 [新增] 职位:上市公司董事会秘书 [新增] 姓名:孙宇光 [新增] 职位:监事会主席 [新增] 职位:总经理 [新增] 姓名:王荣标 [新增] 姓名:王荣标 [新增] 职位:副总经理 [新增] |
6 | 2023-05-10 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
53964.6053
|
52075.6053
(-3.5%)
|
7 | 2021-07-09 | 驻在地址变更 |
浙江省绍兴市柯桥区杨汛桥
镇
|
浙江省绍兴市柯桥区杨汛桥
街道杨汛路***号
|
8 | 2021-07-09 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
姓名: 未上市流通股
出资额: *****.****万 姓名: 已上市流通股 出资额: *****.*万 百分比: **.***% [退出] 百分比: **.***% [退出] |
姓名: 未上市流通股
出资额: *****.****万 姓名: 已上市流通股 出资额: *****.*万 百分比: **.****% [新增] 百分比: **.****% [新增] |
9 | 2018-08-13 | 实收资本变更 |
58621.005300
|
56266.405300
(-4.02%)
|
10 | 2017-06-27 | 实收资本变更 |
61237.205300
|
58621.005300
(-4.27%)
|
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
序号 | 公告日期 | 公告人 | 公告类型 | 法院 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-02-21 | 未知:大唐实创(北京)投资有限公司,上海领业建筑科技有限公司,宝业集团股份有限公司 | 起诉状副本及开庭传票 | 沈阳市沈北新区人民法院 | 详情 |
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
序号 | 日期 | 轮次 | 金额 | 投资方 |
---|---|---|---|---|
1 | 2003-06-30 | IPO上市 | 2.58亿港元 | 公开发行 |
序号 | 发布日期 | 岗位 | 薪资 | 学历 | 工作经验 | 城市 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
详情 |
¥5490
(122条工资数据)
说明:工资水平在¥5490之间,其中拿 工资的人占比最多达到,该数据统计于该企业近一年在各网站发布的公开薪酬,仅供参考。
序号 | 头像 | 公众号名 | 微信 ID | 二维码 | 介绍 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 宝业集团股份有限公司 | baoyegroup1974 | 鼠标加水泥,建造到制造 |
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
序号 | 申请日期 | 商标 | 商标名 | 注册号 | 分类 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-11-11 | 宝业百年科技宅 BAOYE LIFECIRCLE HIGH-TECH HOUSING | 68278776 | 36类-金融物管 | |
2 | 2022-11-11 | 宝业百年科技宅 BAOYE LIFECIRCLE HIGH-TECH HOUSING | 68284283 | 37类-建筑修理 | |
3 | 2022-11-11 | 宝业百年建筑 BAOYE LIFECIRCLE ARCHITECTURE | 68294062 | 36类-金融物管 | |
4 | 2022-11-11 | 宝业 百年科技宅 BAOYE LIFECIRCLE HIGH-TECH HOUSING | 68274447 | 19类-建筑材料 | |
5 | 2022-11-11 | 宝业百年宅 BAOYE LIFECIRCLE HOUSING | 68294041 | 37类-建筑修理 | |
6 | 2022-11-11 | 宝业 百年科技宅 | 68294001 | 19类-建筑材料 | |
7 | 2022-11-11 | 宝业 百年科技宅 | 68294967 | 37类-建筑修理 | |
8 | 2022-11-11 | 宝业百年科技宅 BAOYE LIFECIRCLE HIGH-TECH HOUSING | 68281419 | 37类-建筑修理 | |
9 | 2022-11-11 | 宝业百年建筑 BAOYE LIFECIRCLE ARCHITECTURE | 68288169 | 37类-建筑修理 | |
10 | 2022-11-11 | 宝业百年科技宅 BAOYE LIFECIRCLE HIGH-TECH HOUSING | 68280214 | 19类-建筑材料 |
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
序号 | 申请公布日 | 专利名称 | 申请号 | 申请公布号 | 专利类型 |
---|---|---|---|---|---|
序号 | 审核日期 | 网站名称 | 域名 | 网站备案/许可证号 |
---|---|---|---|---|
1 | 2017-08-08 | 浙江宝业幕墙装饰有限公司门户网站 | www.baoyemq.com;www.baoyemq.cn | 浙ICP备14042567号 |
2 | 2017-08-08 | 宝业集团股份有限公司门户网站 | www.baoyegroup.com;www.baoyegroup.cn | 浙ICP备14042567号 |
3 | 2017-08-08 | 浙江宝业建设集团有限公司门户网站 | www.baoyejs.com;www.baoyejs.cn | 浙ICP备14042567号 |
4 | 2016-12-21 | 浙江宝业幕墙装饰有限公司门户网站 | baoyemq.com | 33060302000440 |
5 | 2016-08-19 | 宝业集团邮件服务器 | mail.baoyegroup.com | 33060302000266 |
6 | 2016-08-19 | 宝业集团股份有限公司 | baoyegroup.com | 33060302000268 |
7 | 2016-08-19 | 浙江宝业建设集团有限公司 | byjs.baoyegroup.com | 33060302000267 |
8 | 2016-07-13 | 浙江宝业建设集团有限公司 | baoyejs.com | 33060302000234 |
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |