北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:依据2011年4月26日《舟山市人民政府关于同意舟山海洋综合开发投资有限公司设立方案的批复》(舟政函[2011]37号),于2011年5月24日完成工商注册。 ...更多
公司名称 | 舟山海洋综合开发投资有限公司 | 法定代表人 | 顾飞舟 关联1家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司(国有控股) | 所属行业 | 租赁和商务服务业-商务服务业-组织管理服务-投资与资产管理 |
注册资本 | 500000.0万人民币 | ||
登记机关 | 舟山市市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2011-05-24 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91330900575327266N |
注册号 | 330900000012346 | 组织机构代码 | 575327266 |
住址 | 浙江省舟山市定海区临城街道舟基大厦金岛路20号1701室 | ||
经营范围 | 一般项目:企业总部管理;股权投资;土地整治服务;工程管理服务;非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2020年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
8 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事 | |
2 | 董事 | |
3 | 董事 | |
4 | 董事 | |
5 | 董事 | |
6 | 监事 | |
7 | 董事 | |
8 | 监事 | |
9 | 监事会主席 | |
10 | 监事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 竺群力 共有2家公司 | 100.0% | 200000.0万人民币 | 2016-09-09 | |
2 | 林云雷 共有4家公司 | 100.0% | 33800.0万人民币 | 2014-04-23 | |
3 | 林华辉 共有8家公司 | 100.0% | 25000.0万人民币 | 2013-02-19 | |
4 | 林华辉 共有8家公司 | 100.0% | 10000.0万人民币 | 2016-01-12 | |
5 | 余勤业 共有1家公司 | 100.0% | 5000.0万人民币 | 2019-05-17 | |
6 | 许达 共有5家公司 | 100.0% | 2000.0万人民币 | 1999-08-05 | |
7 | 许达 共有5家公司 | 100.0% | 1500.0万人民币 | 2003-06-27 | |
8 | 翁晶晶 共有2家公司 | 100.0% | 50.0万人民币 | 2016-06-24 | |
9 | 林华辉 共有8家公司 | 90.0% | 117000.0万人民币 | 2014-10-21 | |
10 | 韩骞 共有13家公司 | 89.65% | 130000.0万人民币 | 2011-10-17 |
登录即可免费查看!
序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|
1 |
翁晶晶
他有 2家公司 |
2016-06-24 | 在营 |
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-08-12 | 负责人变更 |
竺群力
[退出]
|
顾飞舟
[新增]
|
2 | 2024-08-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名: 傅增华
证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 刘刚 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 刘华科 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 夏怀州 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 应科技 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 林华辉 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 林国军 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 经理 证件号码: ****************** 姓名: 胡洪峰 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 胡继毛 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 蒋凯 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 许达 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 赵时奋 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 陈焱 证件号码: ****************** 职位: 监事会主席 姓名:朱湘晖 证件号码:****************** 职位: 财务负责人 姓名: 竺群力 [退出] 姓名: 竺群力 [退出] 职位: 董事长 [退出] |
姓名: 傅增华
证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 刘刚 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 刘华科 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 夏怀州 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 应科技 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 林华辉 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 林国军 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 胡洪峰 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 胡继毛 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 蒋凯 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 许达 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 赵时奋 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 陈焱 证件号码: ****************** 职位: 监事会主席 证件号码: ****************** 职位: 经理 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名:朱湘晖 证件号码:****************** 职位: 财务负责人 姓名: 顾飞舟 [新增] 姓名: 顾飞舟 [新增] |
3 | 2024-05-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
证件号码:******************
职位:董事 姓名:傅增华 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:刘华科 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:夏怀州 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:应科技 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:林华辉 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:林国军 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:竺群力 证件号码:****************** 职位:经理 姓名:竺群力 证件号码:****************** 职位:董事长 姓名:胡继毛 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:蒋凯 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:许达 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:赵时奋 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:陈焱 证件号码:****************** 职位:监事会主席 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:朱湘晖 证件号码:****************** 职位:财务负责人 姓名:余志军 [退出] 姓名:黄海群 [退出] |
姓名:傅增华
证件号码:****************** 职位:董事 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:刘华科 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:夏怀州 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:应科技 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:林华辉 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:林国军 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:竺群力 证件号码:****************** 职位:经理 姓名:竺群力 证件号码:****************** 职位:董事长 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:胡继毛 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:蒋凯 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:许达 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:赵时奋 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:陈焱 证件号码:****************** 职位:监事会主席 姓名:朱湘晖 证件号码:****************** 职位:财务负责人 姓名:刘刚 [新增] 姓名:胡洪峰 [新增] |
4 | 2024-03-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名: 余志军
证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 傅增华 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 刘华科 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 夏怀州 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 应科技 证件号码: ****************** 职位: 监事 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 林华辉 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 林国军 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 竺群力 证件号码: ****************** 职位: 经理 姓名: 竺群力 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 胡继毛 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 蒋凯 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 赵时奋 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 陈焱 证件号码: ****************** 职位: 监事会主席 姓名: 黄海群 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名:朱湘晖 证件号码:****************** 职位: 财务负责人 姓名: 张少磊 [退出] |
姓名: 余志军
证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 傅增华 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 刘华科 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 夏怀州 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 应科技 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 林华辉 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 林国军 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 竺群力 证件号码: ****************** 职位: 经理 姓名: 竺群力 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 胡继毛 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 蒋凯 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 赵时奋 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 陈焱 证件号码: ****************** 职位: 监事会主席 姓名: 黄海群 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名:朱湘晖 证件号码:****************** 职位: 财务负责人 姓名: 许达 [新增] |
5 | 2024-03-07 | 业务范围变更 |
重大工程、重点基础设施的投资、开发、经营、管理
[退出]
土地开发、经营 [退出] 政府指定的其他项目投资、经营 [退出] |
一般项目:企业总部管理
[新增]
股权投资 [新增] 土地整治服务 [新增] 工程管理服务 [新增] 非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) [新增] |
6 | 2023-10-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名:余志军
证件号码:****************** 职位:董事 姓名:傅增华 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:刘华科 证件号码:****************** 职位:监事 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:夏怀州 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:应科技 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:张少磊 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:林华辉 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:林国军 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:竺群力 证件号码:****************** 职位:经理 姓名:竺群力 证件号码:****************** 职位:董事长 姓名:胡继毛 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:赵时奋 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:陈焱 证件号码:****************** 职位:监事会主席 姓名:黄海群 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:朱湘晖 证件号码:****************** 职位:财务负责人 姓名:刘锡波 [退出] |
姓名:余志军
证件号码:****************** 职位:董事 姓名:傅增华 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:刘华科 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:夏怀州 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:应科技 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:张少磊 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:林华辉 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:林国军 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:竺群力 证件号码:****************** 职位:经理 姓名:竺群力 证件号码:****************** 职位:董事长 姓名:胡继毛 证件号码:****************** 职位:董事 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:赵时奋 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:陈焱 证件号码:****************** 职位:监事会主席 姓名:黄海群 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:朱湘晖 证件号码:****************** 职位:财务负责人 姓名:蒋凯 [新增] |
7 | 2022-07-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名: 傅增华
证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 刘华科 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 刘锡波 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 夏怀州 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 应科技 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 张少磊 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 林华辉 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 林国军 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 竺群力 证件号码: ****************** 职位: 经理 姓名: 竺群力 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 胡继毛 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 赵时奋 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 陈焱 证件号码: ****************** 职位: 监事会主席 姓名: 黄海群 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名:朱湘晖 证件号码:****************** 职位: 财务负责人 姓名: 杨英俊 [退出] |
证件号码: ******************
职位: 董事 姓名: 傅增华 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 刘华科 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 刘锡波 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 夏怀州 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 应科技 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 张少磊 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 林华辉 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 林国军 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 竺群力 证件号码: ****************** 职位: 经理 姓名: 竺群力 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 胡继毛 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 赵时奋 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 陈焱 证件号码: ****************** 职位: 监事会主席 姓名: 黄海群 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名:朱湘晖 证件号码:****************** 职位: 财务负责人 姓名: 余志军 [新增] |
8 | 2020-10-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名: 傅增华
证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 刘锡波 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 夏怀州 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 张少磊 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 杨英俊 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 林华辉 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 林国军 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 监事会主席 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 竺群力 证件号码: ****************** 职位: 经理 姓名: 竺群力 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 胡继毛 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 黄海群 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 徐旦丹 [退出] 姓名: 王硕 [退出] 姓名: 程致高 [退出] 姓名: 蒋世儿 [退出] |
姓名: 傅增华
证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 刘锡波 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 夏怀州 证件号码: ****************** 职位: 监事 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 张少磊 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 杨英俊 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 林华辉 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 林国军 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 竺群力 证件号码: ****************** 职位: 经理 姓名: 竺群力 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 胡继毛 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 监事 证件号码: ****************** 职位: 监事会主席 姓名: 黄海群 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 刘华科 [新增] 姓名: 应科技 [新增] 姓名: 赵时奋 [新增] 姓名: 陈焱 [新增] |
9 | 2020-07-31 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
企业名称: 舟山市国有资产监督管理委员会
出资额: ******万 企业名称: 嵊泗县国有资产投资经营有限公司 出资额: *****万 百分比: *% 企业名称: 舟山市定海区国有资产经营有限公司 出资额: *****万 百分比: *% 企业名称: 舟山市普陀区国有资产投资经营有限公司 出资额: *****万 百分比: *% 企业名称: 舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司 出资额: *****万 百分比: *% 百分比: **% [退出] |
企业名称: 舟山市国有资产监督管理委员会
出资额: ******万 出资额: *****万 企业名称: 嵊泗县国有资产投资经营有限公司 出资额: *****万 百分比: *% 企业名称: 舟山市定海区国有资产经营有限公司 出资额: *****万 百分比: *% 企业名称: 舟山市普陀区国有资产投资经营有限公司 出资额: *****万 百分比: *% 企业名称: 舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司 出资额: *****万 百分比: *% 百分比: **.*% [新增] 企业名称: 浙江省财务开发有限责任公司 [新增] 百分比: *.*% [新增] |
10 | 2020-04-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
证件号码: ******************
职位: 董事 姓名: 丁伟良 [退出] 姓名: 丁天江 [退出] |
证件号码: ******************
职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 傅增华 [新增] 姓名: 刘锡波 [新增] 姓名: 夏怀州 [新增] 职位: 监事 [新增] 姓名: 张少磊 [新增] 姓名: 徐旦丹 [新增] 证件号码: ***************** [新增] |
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 办公耗材采购竞价成交公告 | 招标方 | 2024-09-09 | 详情 |
2 | 办公耗材采购竞价公告 | 招标方 | 2024-09-04 | 详情 |
3 | 关于财务装订机1台的竞价采购竞价成交公告 | 招标方 | 2024-08-30 | 详情 |
4 | 关于财务装订机1台的竞价采购竞价公告 | 招标方 | 2024-08-27 | 详情 |
5 | 舟山海洋综合开发投资有限公司OA办公系统改造升级项目 | 招标方 | 2024-08-26 | 详情 |
6 | 国产化超融合服务器平台采购项目中标候选人公示 | 招标方 | 2024-08-21 | 详情 |
7 | 华为擎云笔记本电脑及软件采购竞价成交公告 | 招标方 | 2024-08-19 | 详情 |
8 | 华为擎云笔记本电脑及软件采购竞价公告 | 招标方 | 2024-08-14 | 详情 |
9 | 8月份办公用品竞价采购竞价成交公告 | 招标方 | 2024-08-13 | 详情 |
10 | 8月份办公用品竞价采购竞价公告 | 招标方 | 2024-08-11 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
序号 | 审核日期 | 网站名称 | 域名 | 网站备案/许可证号 |
---|---|---|---|---|
1 | 2018-08-03 | 舟山海投 | www.zshtgs.com | 浙ICP备11064749号 |
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |