北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 台州市三强港务有限公司 | 法定代表人 | 王宏涛 关联6家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 其他有限责任公司 | 所属行业 | 租赁和商务服务业-商务服务业-咨询与调查-其他专业咨询与调查 |
注册资本 | 100.0万人民币 | ||
登记机关 | 台州市椒江区市场监督管理局 | 经营状态 | 注销 |
成立日期 | 2009-09-24 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | 1人 | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 9133100269389427XA |
注册号 | 331002000032711 | 组织机构代码 | 69389427X |
住址 | 台州市椒江区江滨路458号 | ||
经营范围 | 国际海上运输业务及海运辅助业务;港口开发咨询。 |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 经理,董事长 | |
2 | 董事 | |
3 | 董事 | |
4 | 董事 | |
5 | 监事 | |
6 | 监事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 王宏涛 共有6家公司 | 40.0% | 80.0万人民币 | 2008-11-11 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2016-12-30 | 执行合伙企业事务的合伙人 |
***************
6938942
7X
|
***************7X
A
|
2 | 2015-05-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名: 黄大志
证件名称: 证件号码: ****************** 性别: 男性 证件名称: 证件号码: ****************** 性别: 男性 证件名称: 证件号码: ****************** 性别: 男性 证件名称: 证件号码: ****************** 性别: 男性 证件名称: 证件号码: ****************** 性别: 女性 证件名称: 证件号码: ****************** 性别: 男性 证件名称: 证件号码: ****************** 性别: 男性 职务: 董事长姓名: 王宏涛 证件名称: 证件号码: ****************** 性别: 男性 职务: 经理姓名: 郑小娇 证件名称: 证件号码: ****************** 性别: 男性 职务: 董事姓名: 李华平 [退出] 职务: 监事会主席姓名: 李康健 [退出] 职务: 董事姓名: 梅义忠 [退出] 职务: 监事姓名: 宋添 [退出] 职务: 监事姓名: 王国明 [退出] 职务: 董事姓名: 王宏涛 [退出] 职务: 董事 [退出] |
姓名: 黄大志
证件名称: 证件号码: ****************** 性别: 男性 证件名称: 证件号码: ****************** 性别: 男性 证件名称: 证件号码: ****************** 性别: 女性 证件名称: 证件号码: ****************** 性别: 男性 职务: 董事长姓名: 王宏涛 证件名称: 证件号码: ****************** 性别: 男性 职务: 经理姓名: 郑小娇 证件名称: 证件号码: ****************** 性别: 男性 证件名称: 证件号码: ****************** 性别: 男性 职务: 董事姓名: 李康健 [新增] 职务: 董事姓名: 宋添 [新增] 职务: 监事姓名: 王宏涛 [新增] 职务: 董事姓名: 庄灵伟 [新增] 职务: 监事 [新增] |
3 | 2015-05-27 | 负责人变更 |
姓名:黄大志
证件名称: 证件号码:******** 性别:男性 证件名称: 证件号码:******** 性别:男性 证件名称: 证件号码:******** 性别:男性 证件名称: 证件号码:******** 性别:男性 证件名称: 证件号码:******** 性别:女性 证件名称: 证件号码:******** 性别:男性 证件名称: 证件号码:******** 性别:男性 职务:董事长姓名:王宏涛 证件名称: 证件号码:******** 性别:男性 职务:经理姓名:郑小娇 证件名称: 证件号码:******** 性别:男性 职务:董事姓名:李华平 [退出] 职务:监事会主席姓名:李康健 [退出] 职务:董事姓名:梅义忠 [退出] 职务:监事姓名:宋添 [退出] 职务:监事姓名:王国明 [退出] 职务:董事姓名:王宏涛 [退出] 职务:董事 [退出] |
姓名:黄大志
证件名称: 证件号码:******** 性别:男性 证件名称: 证件号码:******** 性别:男性 证件名称: 证件号码:******** 性别:女性 证件名称: 证件号码:******** 性别:男性 职务:董事长姓名:王宏涛 证件名称: 证件号码:******** 性别:男性 职务:经理姓名:郑小娇 证件名称: 证件号码:******** 性别:男性 证件名称: 证件号码:******** 性别:男性 职务:董事姓名:李康健 [新增] 职务:董事姓名:宋添 [新增] 职务:监事姓名:王宏涛 [新增] 职务:董事姓名:庄灵伟 [新增] 职务:监事 [新增] |
4 | 2015-05-27 | 其他变更 |
姓名: 黄大志
证件名称: 证件号码: 332601************ 性别: 男性 证件名称: 证件号码: 332601************ 性别: 男性 证件名称: 证件号码: 332601************ 性别: 男性 证件名称: 性别: 男性 证件名称: 证件号码: 332601************ 性别: 女性 证件名称: 证件号码: 332601************ 性别: 男性 证件名称: 证件号码: 332601************ 性别: 男性 职务: 董事长姓名: 王宏涛 证件名称: 证件号码: 332601************ 性别: 男性 职务: 经理姓名: 郑小娇 证件名称: 证件号码: 332601************ 性别: 男性 职务: 董事姓名: 李华平 [退出] 职务: 监事会主席姓名: 李康健 [退出] 职务: 董事姓名: 梅义忠 [退出] 证件号码: 332626************ [退出] 职务: 监事姓名: 宋添 [退出] 职务: 监事姓名: 王国明 [退出] 职务: 董事姓名: 王宏涛 [退出] 职务: 董事 [退出] |
姓名: 黄大志
证件名称: 证件号码: 332601************ 性别: 男性 证件名称: 证件号码: 332601************ 性别: 男性 证件名称: 证件号码: 332601************ 性别: 女性 证件名称: 证件号码: 332601************ 性别: 男性 职务: 董事长姓名: 王宏涛 证件名称: 证件号码: 332601************ 性别: 男性 职务: 经理姓名: 郑小娇 证件名称: 证件号码: 332601************ 性别: 男性 证件名称: 性别: 男性 职务: 董事姓名: 李康健 [新增] 职务: 董事姓名: 宋添 [新增] 职务: 监事姓名: 王宏涛 [新增] 职务: 董事姓名: 庄灵伟 [新增] 证件号码: 331081************ [新增] 职务: 监事 [新增] |
5 | 2015-05-27 | 许可经营项目变更 |
许可经营项目:国际船舶代理(经营资格证有效期至2014年6月30日止)。
|
许可经营项目:
|
6 | 2015-05-27 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限:2009-9-24至2018-9-23``
|
营业期限:2009-9-24至2024-9-23
|
7 | 2015-05-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名:黄大志
证件名称: 证件号码:****7 性别:男性 证件名称: 证件号码:****7 性别:男性 证件名称: 证件号码:****4 性别:男性 证件名称: 性别:男性 证件名称: 证件号码:****7 性别:女性 证件名称: 性别:男性 证件名称: 证件号码:****6 性别:男性 职务:董事长姓名:王宏涛 证件名称: 证件号码:****6 性别:男性 职务:经理姓名:郑小娇 证件名称: 证件号码:****3 性别:男性 职务:董事姓名:李华平 [退出] 职务:监事会主席姓名:李康健 [退出] 职务:董事姓名:梅义忠 [退出] 证件号码:****1 [退出] 职务:监事姓名:宋添 [退出] 职务:监事姓名:王国明 [退出] 证件号码:****5 [退出] 职务:董事姓名:王宏涛 [退出] 职务:董事 [退出] |
姓名:黄大志
证件名称: 证件号码:****7 性别:男性 证件名称: 证件号码:****4 性别:男性 证件名称: 证件号码:****7 性别:女性 证件名称: 证件号码:****6 性别:男性 职务:董事长姓名:王宏涛 证件名称: 证件号码:****6 性别:男性 职务:经理姓名:郑小娇 证件名称: 证件号码:****3 性别:男性 证件名称: 证件号码:****3 性别:男性 职务:董事姓名:李康健 [新增] 职务:董事姓名:宋添 [新增] 职务:监事姓名:王宏涛 [新增] 职务:董事姓名:庄灵伟 [新增] 职务:监事 [新增] |
8 | 2015-05-27 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目:港口开发咨询
[退出]
|
一般经营项目:国际海上运输业务及海运辅助业务
[新增]
港口开发咨询 [新增] |
9 | 2014-03-14 | 实收资本变更 |
1000
|
100
(-90.0%)
|
10 | 2014-03-14 | 投资人(股权)变更 |
企业名称: 台州市中理外轮理货有限公司
百分比: **% 法人性质: 企业法人企业名称: 浙江省海门港外沙港埠公司 从属名称: 浙江省海门港集装箱公司 百分比: **% 法人性质: 企业法人企业名称: 浙江省台州市海门港埠总公司 百分比: **% 法人性质: 企业法人 出资额: *** [退出] 出资额: *** [退出] 出资额: *** [退出] |
企业名称: 台州市中理外轮理货有限公司
百分比: **% 法人性质: 企业法人企业名称: 浙江省海门港外沙港埠公司 从属名称: 浙江省海门港集装箱公司 百分比: **% 法人性质: 企业法人企业名称: 浙江省台州市海门港埠总公司 百分比: **% 法人性质: 企业法人 出资额: ** [新增] 出资额: ** [新增] 出资额: ** [新增] |
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |