北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 嵊州市剡西水利建设有限公司 | 法定代表人 | 裘友樵 关联2家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 所属行业 | 建筑业-土木工程建筑业-水利和水运工程建筑-水源及供水设施工程建筑 |
注册资本 | 2000.0万人民币 | ||
登记机关 | 嵊州市市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2011-03-08 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91330683570560157D |
注册号 | 330683000057646 | 组织机构代码 | 570560157 |
住址 | 浙江省绍兴市嵊州市长乐镇政立路1号-3 | ||
经营范围 | 水利工程建设;农村基础设施建设;旅游景区开发;农村土地资源开发利用;园林绿化工程的设计、施工;水资源利用技术开发、推广、服务、咨询;水力发电。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2020年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
8 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 执行董事兼总经理 | |
2 | 监事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 邢纪中 共有3家公司 | 100.0% | 50.0万人民币 | 2019-10-25 | |
2 | 周兰勇 共有3家公司 | 100.0% | 50.0万人民币 | 2019-10-25 | |
3 | 卢成庆 共有4家公司 | 100.0% | 50.0万人民币 | 2019-10-25 | |
4 | 裘雄 共有1家公司 | 50.0% | 5.0万人民币 | 2014-04-21 |
登录即可免费查看!
序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|
1 |
黄忠会
他有 1家公司 |
2018-02-06 | 注销 | |
2 |
黄忠会
他有 1家公司 |
2018-02-06 | 注销 | |
3 |
邢达军
他有 1家公司 |
2017-12-04 | 注销 | |
4 |
邢达军
他有 1家公司 |
2017-12-04 | 注销 | |
5 |
杨威
他有 1家公司 |
2017-10-11 | 注销 | |
6 |
刘章生
他有 1家公司 |
2017-09-20 | 注销 | |
7 |
卢成庆
他有 4家公司 |
2017-09-18 | 注销 | |
8 |
俞秀明
他有 1家公司 |
2017-09-18 | 注销 | |
9 |
邢纪中
他有 1家公司 |
2017-09-18 | 注销 | |
10 |
朱伟
他有 10家公司 |
2013-05-15 | 在营 |
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2022-12-08 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
企业名称: 嵊州市长乐镇大昆水电站
[退出]
出资日期: 2011-03-04 [退出] |
企业名称: 嵊州市大昆水电有限公司
[新增]
出资日期: 2011-03-20 [新增] |
2 | 2022-12-08 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
出资额: ****万
出资形式: 货币 企业名称: 嵊州市长乐镇大昆水电站 [退出] |
出资额: ****万
出资形式: 货币 企业名称: 嵊州市大昆水电有限公司 [新增] |
3 | 2022-12-08 | 章程备案 |
无[删除]
|
|
4 | 2022-12-08 | 章程备案 | ||
5 | 2022-12-08 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
出资额: ****万
百分比: ***% 企业名称: 嵊州市长乐镇大昆水电站 [退出] |
出资额: ****万
百分比: ***% 企业名称: 嵊州市大昆水电有限公司 [新增] |
6 | 2020-03-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名: 李军
证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 袁羽汉 [退出] [退出] |
姓名: 李军
证件号码: ****************** 职位: 监事 证件号码: ****************** 姓名: 裘友樵 [新增] 职位: 执行董事兼总经理 [新增] |
7 | 2020-03-27 | 负责人变更 |
袁羽汉
[退出]
|
裘友樵
[新增]
|
8 | 2020-03-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名: 李军
证件号码: ****************** 职位: 监事 证件号码: ****************** 职位: 执行董事兼总经理 姓名: 袁羽汉 [退出] |
姓名: 李军
证件号码: ****************** 职位: 监事 证件号码: ****************** 职位: 执行董事兼总经理 姓名: 裘友樵 [新增] |
9 | 2018-11-08 | 法定代表人变更 |
过胜时
[退出]
|
袁羽汉
[新增]
|
10 | 2018-11-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名: 李军
证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 职位: 执行董事兼总经理 职位: 监事 姓名: 过胜时 [退出] |
姓名: 李军
证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 职位: 执行董事兼总经理 职位: 监事 姓名: 袁羽汉 [新增] |
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |