北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 宁波鄞州农村商业银行股份有限公司 | 法定代表人 | 王军辉 关联1家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | 宁波市鄞州农村信用合作联社,宁波鄞州农村合作银行,鄞县信用合作联社,鄞县农村信用合作联社 | ||
企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | 所属行业 | 金融业-货币金融服务-货币银行服务-商业银行服务 |
注册资本 | 220641.4882万人民币 | ||
登记机关 | 宁波市市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 1987-12-04 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91330212144417235R |
注册号 | 330212000078120 | 组织机构代码 | 144417235 |
住址 | 浙江省宁波市鄞州区民惠西路88号 | ||
经营范围 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡业务;代理收付款项业务;提供保管箱业务;外汇业务;兼业代理机动车辆保险、企业财产保险、家庭财产保险、货物运输保险、船舶保险、工程保险、健康保险、人寿保险、意外伤害保险业务;公开募集证券投资基金销售。(在许可证有效期内经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 股东名 | 持股比例 | 认缴出资额 |
---|---|---|---|
1 |
陈
陈俊辉等自然人8490户
|
*** | *** |
2 | *** | *** | |
3 | *** | *** | |
4 | *** | *** | |
5 | *** | *** | |
6 |
其
其他法人股东368户
|
*** | *** |
7 | *** | *** | |
8 | *** | *** | |
9 | *** | *** | |
10 | *** | *** |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事 | |
2 | 监事 | |
3 | 监事 | |
4 | 董事 | |
5 | 董事 | |
6 | 监事 | |
7 | 董事 | |
8 | 监事 | |
9 | 监事 | |
10 | 董事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 王效舜 共有2家公司 | 80.79% | 4500.0万人民币 | 2011-03-11 | |
2 | 董平 共有1家公司 | 80.4% | 8040.0万人民币 | 2011-03-16 | |
3 | 王科 共有1家公司 | 80.0% | 2800.0万人民币 | 2008-06-23 | |
4 | 张莲琴 共有1家公司 | 70.0% | 3500.0万人民币 | 2012-09-28 | |
5 | 童建备 共有2家公司 | 70.0% | 2100.0万人民币 | 2012-07-09 | |
6 | 黄劲松 共有6家公司 | 65.9% | 3295.0万人民币 | 2013-08-16 | |
7 | 朱明裕 共有2家公司 | 53.45% | 5880.0万人民币 | 2011-12-14 | |
8 | 李维庆 共有5家公司 | 52.0% | 3182.4万人民币 | 2012-09-28 | |
9 | 洪皓辉 共有1家公司 | 51.96% | 11950.0万人民币 | 2011-01-21 | |
10 | 吴建立 共有1家公司 | 51.0% | 5100.0万人民币 | 2013-08-19 |
登录即可免费查看!
序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|
1 |
段苏
他有 1家公司 |
2014-07-09 | 注销 | |
2 |
杨挺
他有 1家公司 |
2014-05-16 | 在营 | |
3 |
周明敏
他有 1家公司 |
2014-04-11 | 在营 | |
4 |
傅小平
他有 1家公司 |
2014-03-18 | 在营 | |
5 |
沈楠
他有 1家公司 |
2013-07-25 | 在营 | |
6 |
章吉挺
他有 1家公司 |
2013-04-17 | 在营 | |
7 |
周明敏
他有 1家公司 |
2013-02-20 | 在营 | |
8 |
袁杰
他有 1家公司 |
2012-08-09 | 在营 | |
9 |
胡聪杰
他有 1家公司 |
2012-03-12 | 在营 | |
10 |
李立波
他有 1家公司 |
2011-06-21 | 在营 |
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-01-29 | 章程备案 |
详见新章程。[新增]
|
|
2 | 2024-01-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
证件号码:******************
职位:董事 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:傅洪光 证件号码:****************** 职位:董事 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:刘红生 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:张利兆 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:张宵华 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:张晓东 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:曾刚 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:李兴建 证件号码:****************** 职位:董事 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:毛奇峰 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:潘士远 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:潘彬 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:王军辉 证件号码:****************** 职位:董事长 姓名:章冲华 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:罗力成 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:蔡武红 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:蔡耀祥 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:赵宏明 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:郑坚江 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:陆信国 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:朱霞红 证件号码:****************** 职位:财务负责人 姓名:丁国年 [退出] 姓名:仇坤 [退出] 姓名:冯兴元 [退出] 姓名:李立新 [退出] |
姓名:傅洪光
证件号码:****************** 职位:董事 姓名:刘红生 证件号码:****************** 职位:监事 证件号码:****************** 职位:董事 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:张利兆 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:张宵华 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:张晓东 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:曾刚 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:李兴建 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:毛奇峰 证件号码:****************** 职位:监事 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:潘士远 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:潘彬 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:王军辉 证件号码:****************** 职位:董事长 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:章冲华 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:罗力成 证件号码:****************** 职位:董事 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:蔡武红 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:蔡耀祥 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:赵宏明 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:郑坚江 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:陆信国 证件号码:****************** 职位:董事 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:朱霞红 证件号码:****************** 职位:财务负责人 姓名:叶凯锋 [新增] 姓名:周凯 [新增] 姓名:洪皓辉 [新增] 姓名:王来 [新增] 姓名:胡国柳 [新增] 姓名:高坚 [新增] |
3 | 2023-06-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名: 丁国年
证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 仇坤 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 傅洪光 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 冯兴元 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 刘红生 证件号码: ****************** 职位: 监事 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 张宵华 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 张晓东 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 曾刚 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 李立新 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 毛奇峰 证件号码: ****************** 职位: 监事 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 潘彬 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 章冲华 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 罗力成 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 蔡武红 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 蔡耀祥 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 赵宏明 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 郑坚江 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 陆信国 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名:朱霞红 证件号码:****************** 职位: 财务负责人 姓名: 吴晓东 [退出] 姓名: 周建斌 [退出] 姓名: 梁雪琴 [退出] 姓名: 汤东林 [退出] |
姓名: 丁国年
证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 仇坤 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 傅洪光 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 冯兴元 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 刘红生 证件号码: ****************** 职位: 监事 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 张宵华 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 张晓东 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 曾刚 证件号码: ****************** 职位: 监事 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 李立新 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 毛奇峰 证件号码: ****************** 职位: 监事 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 潘彬 证件号码: ****************** 职位: 监事 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 章冲华 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 罗力成 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 蔡武红 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 蔡耀祥 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 赵宏明 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 郑坚江 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 陆信国 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名:朱霞红 证件号码:****************** 职位: 财务负责人 姓名: 张利兆 [新增] 姓名: 李兴建 [新增] 姓名: 潘士远 [新增] 姓名: 王军辉 [新增] |
4 | 2023-06-05 | 负责人变更 |
周建斌
[退出]
|
王军辉
[新增]
|
5 | 2022-08-05 | 章程备案 |
无
|
详见新章程。
|
6 | 2021-08-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名: 丁国年
证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 仇坤 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 傅洪光 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 冯兴元 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 周建斌 证件号码: ****************** 职位: 董事长 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 张宵华 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 曾刚 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 李立新 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 梁雪琴 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 毛奇峰 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 汤东林 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 潘彬 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 章冲华 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 罗力成 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 蔡武红 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 蔡耀祥 证件号码: ****************** 职位: 监事 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 郑坚江 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 陆信国 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 周海如 [退出] 姓名: 薛尚坤 [退出] 姓名: 钱文龙 [退出] |
姓名: 丁国年
证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 仇坤 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 傅洪光 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 冯兴元 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 监事 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 周建斌 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 张宵华 证件号码: ****************** 职位: 监事 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 曾刚 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 李立新 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 梁雪琴 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 毛奇峰 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 汤东林 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 潘彬 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 章冲华 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 罗力成 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 蔡武红 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 蔡耀祥 证件号码: ****************** 职位: 监事 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 郑坚江 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 陆信国 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 刘红生 [新增] 姓名: 吴晓东 [新增] 姓名: 张晓东 [新增] 姓名: 赵宏明 [新增] |
7 | 2021-08-06 | 其他事项备案 |
原联络员姓名:朱晓红
[退出]
原联络员固定电话:******** [退出] 原联络员移动电话:*********** [退出] 原联络员电子邮箱: [退出] 原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证 [退出] 原联络人员证件号码:****************** [退出] 原财务负责人姓名:刘红生 [退出] 原财务负责人固定电话:******** [退出] 原财务负责人移动电话:*********** [退出] 原财务负责人电子邮箱: [退出] 原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证 [退出] 原财务负责人身份证件号码:****************** [退出] |
现联络员姓名:朱晓红
[新增]
现联络员固定电话:******** [新增] 现联络员移动电话:*********** [新增] 现联络员电子邮箱: [新增] 现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证 [新增] 现联络人员证件号码:****************** [新增] 现财务负责人姓名:朱霞红 [新增] 现财务负责人固定电话:******** [新增] 现财务负责人移动电话:*********** [新增] 现财务负责人电子邮箱: [新增] 现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证 [新增] 现财务负责人身份证件号码:****************** [新增] |
8 | 2019-09-05 | 其他事项备案 |
原联络员姓名:徐丹妮
[退出]
原联络员固定电话:******** [退出] 原联络员移动电话:*********** [退出] 原联络员电子邮箱: [退出] 原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证 [退出] 原联络人员证件号码:****************** [退出] 原财务负责人姓名:刘红生 [退出] 原财务负责人固定电话:******** [退出] 原财务负责人移动电话:*********** [退出] 原财务负责人电子邮箱: [退出] 原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证 [退出] 原财务负责人身份证件号码:****************** [退出] |
现联络员姓名:朱晓红
[新增]
现联络员固定电话:******** [新增] 现联络员移动电话:*********** [新增] 现联络员电子邮箱: [新增] 现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证 [新增] 现联络人员证件号码:****************** [新增] 现财务负责人姓名:刘红生 [新增] 现财务负责人固定电话:******** [新增] 现财务负责人移动电话:*********** [新增] 现财务负责人电子邮箱: [新增] 现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证 [新增] 现财务负责人身份证件号码:****************** [新增] |
9 | 2018-09-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名: 丁国年
证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 仇坤 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 傅洪光 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 冯兴元 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 周建斌 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 周海如 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 张宵华 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 曾刚 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 李立新 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 梁雪琴 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 毛奇峰 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 汤东林 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 潘彬 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 章冲华 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 罗力成 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 蔡武红 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 蔡耀祥 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 薛尚坤 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 郑坚江 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 钱文龙 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 陆信国 证件号码: ****************** 职位: 董事 职位: 董事 姓名: 汪莉萍 [退出] |
姓名: 丁国年
证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 仇坤 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 傅洪光 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 冯兴元 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 周建斌 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 周海如 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 张宵华 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 曾刚 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 李立新 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 梁雪琴 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 毛奇峰 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 汤东林 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 潘彬 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 章冲华 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 罗力成 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 蔡武红 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 蔡耀祥 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 薛尚坤 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 郑坚江 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 钱文龙 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 陆信国 证件号码: ****************** 职位: 董事 |
10 | 2017-05-19 | 业务范围变更 |
吸收公众存款
发放短期、中期和长期贷款 办理国内外结算 办理票据承兑与贴现 发行金融债券 代理发行、代理兑付、承销政府债券 买卖政府债券、金融债券 从事同业拆借 从事银行卡业务 代理收付款项业务 提供保管箱业务 外汇业务 兼业代理机动车辆保险、企业财产保险、家庭财产保险、货物运输保险、船舶保险、工程保险、健康保险、人寿保险、意外伤害保险业务(在许可证有效期内经营) [退出] |
吸收公众存款
发放短期、中期和长期贷款 办理国内外结算 办理票据承兑与贴现 发行金融债券 代理发行、代理兑付、承销政府债券 买卖政府债券、金融债券 从事同业拆借 从事银行卡业务 代理收付款项业务 提供保管箱业务 外汇业务 兼业代理机动车辆保险、企业财产保险、家庭财产保险、货物运输保险、船舶保险、工程保险、健康保险、人寿保险、意外伤害保险业务 [新增] 公开募集证券投资基金销售 [新增] (在许可证有效期内经营) [新增] (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) [新增] |
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
序号 | 公告日期 | 公告人 | 公告类型 | 法院 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-08-05 | 未知:欧宏亮,宁波鄞州农村商业银行股份有限公司,张艳 | 裁判文书 | 浙江省宁波市鄞州区人民法院 | 详情 |
2 | 2024-07-31 | 未知:张帅飞,宁波鄞州农村商业银行股份有限公司 | 执行文书、拍卖 | 浙江省宁波市鄞州区人民法院 | 详情 |
3 | 2024-07-02 | 未知:马提尼克和圭亚那地方性农业信贷银行,华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行,马提尼克和圭亚那地方性农业信贷银行(CAISSEREGIONALEDECREDITAGRICOLEMUTUELDELAMARTINIQUEETDELAGUYANELELAMENTIN,新疆葡醇源商贸有限责任公司,宁波鄞州农村商业银行股份有限公司,MQ),东方海外货柜航运(中国)有限公司 | 裁判文书 | 乌鲁木齐市天山区人民法院 | 详情 |
4 | 2024-06-27 | 未知:卢诚,施剑锋,孟凡山,陈广英,刘庆零,东兴联友科技有限公司,东兴市江源水产有限公司,李爱梅,高文,黄谟兴,东兴联友运输有限公司,宁波鄞州农村商业银行股份有限公司,颜彩霞,周明,马伟平,王玉霞,东兴国民村镇银行有限责任公司,周谦,张保华,何文芝,古诚,广西新华书店集团股份有限公司,临清市联迅汽车科技有限公司,中国重汽集团济南商用车有限公司 | 执行文书、拍卖 | 山东省章丘市人民法院 | 详情 |
5 | 2024-06-04 | 未知:宁波鄞州农村商业银行股份有限公司,霍春贵,李慧 | 起诉状副本及开庭传票 | 浙江省宁波市鄞州区人民法院 | 详情 |
6 | 2024-04-16 | 未知:宁波鄞州农村商业银行股份有限公司,欧宏亮,张艳 | 起诉状副本及开庭传票 | 浙江省宁波市鄞州区人民法院 | 详情 |
7 | 2021-08-18 | 被告:张定方、原告:宁波鄞州农村商业银行股份有限公司、被告:金祖耀 | - | - | 详情 |
8 | 2021-07-16 | 被告:汤峰、原告:宁波鄞州农村商业银行股份有限公司、被告:张慧 | - | - | 详情 |
9 | 2021-07-07 | 原告:宁波鄞州农村商业银行股份有限公司 | - | - | 详情 |
10 | 2021-06-23 | 被告:吴志惠、原告:宁波鄞州农村商业银行股份有限公司、被告:卓亚仁 | - | - | 详情 |
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
序号 | 处罚决定日期 | 决定书文号 | 行政处罚内容 | 决定机关 |
---|---|---|---|---|
1 | 2019-10-21 | 鄞(消)行罚决字〔2019〕号 | - | 鄞州区区公安分局 |
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
序号 | 登记日期 | 登记编号 | 出质人 | 质权人 | 状态 | 出质股权数额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-08-29 | - | - | 温州银行股份有限公司宁波鄞州支行 | - | - |
2 | 2023-08-29 | - | 宁波鸿德房地产开发有限公司 | 温州银行股份有限公司宁波鄞州支行 | K | 737.2100 |
3 | 2023-08-18 | - | - | 温州银行股份有限公司宁波鄞州支行 | - | - |
4 | 2023-08-18 | - | 宁波鸿德房地产开发有限公司 | 温州银行股份有限公司宁波鄞州支行 | 5 | 91.0000 |
5 | 2023-05-25 | - | - | 温州银行股份有限公司宁波鄞州支行 | - | - |
6 | 2023-05-25 | - | 宁波东方建设开发有限公司 | 温州银行股份有限公司宁波鄞州支行 | 5 | 5562.7392 |
7 | 2023-05-25 | - | 宁波东方建设开发有限公司 | 温州银行股份有限公司宁波鄞州支行 | 5 | 927.1231 |
8 | 2023-05-08 | - | 徐爱珠 | 宁波君汇矿业有限公司 | 5 | 468.6500 |
9 | 2023-05-08 | - | - | 宁波君汇矿业有限公司 | - | - |
10 | 2021-06-17 | - | 宁波东方建设开发有限公司 | 临商银行股份有限公司宁波北仑支行 | 5 | 4566.1174 |
序号 | 巡查日期 | 监督发现问题 | 处理情况 | 处理意见 | 属地工商所 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2016-10-19 | - | - | 正常 | 直属所 |
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 宁波市鄞州保安服务有限公司第一分公司基本存款账户竞争性选择项目的中标结果公示 | 中标方 | 2024-09-20 | 详情 |
2 | 宁波市鄞州区直属机关工会委员会基本账户竞争性选择项目成交公告 | 中标方 | 2024-07-11 | 详情 |
3 | 浙江农商联合银行宁波管理部后勤服务项目招标公告 | 招标方 | 2024-03-30 | 详情 |
4 | 宁波市鄞州区城市水务集团有限公司项目基建专户竞争性选择项目(重发)成交公告 | 中标方 | 2024-01-11 | 详情 |
5 | 浙江农商联合银行宁波管理部改造项目办公家具采购项目更正公告 | 招标方 | 2024-01-01 | 详情 |
6 | 浙江农商联合银行宁波管理部改造项目办公家具采购项目招标公告 | 招标方 | 2023-12-26 | 详情 |
7 | 浙江农商联合银行宁波管理部改造项目 | 招标方 | 2023-12-19 | 详情 |
8 | 宁波市公安局鄞州分局涉案款专用账户银行竞争性选择项目成交公告 | 中标方 | 2023-10-27 | 详情 |
9 | 宁波鄞州农村商业银行股份有限公司兴宁支行江东分理处装修工程 | 招标方 | 2023-10-24 | 详情 |
10 | 浙江农商联合银行宁波管理部改造项目空调机组采购及相关服务招标公告 | 招标方 | 2023-09-21 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
序号 | 申请日期 | 商标 | 商标名 | 注册号 | 分类 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-05-13 | 信蜜融 | 64604637 | 36类-金融物管 | |
2 | 2022-05-13 | 汇蜜融 | 64606142 | 36类-金融物管 | |
3 | 2022-05-13 | 信贸盈 | 64597818 | 36类-金融物管 | |
4 | 2022-05-13 | 蜜贷通 | 64614867 | 36类-金融物管 | |
5 | 2019-07-29 | 蜜支付 | 39979003 | 36类-金融物管 | |
6 | 2020-03-10 | 蜜支付 | 44479407 | 36类-金融物管 | |
7 | 2019-03-05 | 汇蜜盈 | 36639811 | 36类-金融物管 | |
8 | 2019-03-05 | 汇蜜赢 | 36637600 | 36类-金融物管 | |
9 | 2018-08-03 | 蜂甬卡 | 32686808 | 36类-金融物管 | |
10 | 2016-12-05 | HOME OF BEES | 22130174 | 35类-广告销售 |
序号 | 登记批准日期 | 软件全称 | 软件简称 | 登记号 | 分类 | 版本号 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017-08-02 | 鄞州银行数据仓库系统 | - | 2017SR418330 | 行业应用软件-通用 | V1.0.0 |
2 | 2017-08-02 | 鄞州银行新自助终端系统 | - | 2017SR418331 | 行业应用软件-通用 | V1.0.0 |
3 | 2017-08-02 | 鄞州银行移动金融系统 | - | 2017SR418789 | 行业应用软件-通用 | V1.0.0 |
4 | 2017-07-28 | 鄞州银行企业级客户信息管理系统 | - | 2017SR406861 | 操作系统-通用 | V1.0.0 |
5 | 2017-07-28 | 鄞州银行票据池系统 | - | 2017SR408620 | 操作系统-通用 | V1.0.0 |
6 | 2017-07-28 | 鄞州银行客户关系管理系统 | 客户关系管理系统 | 2017SR408624 | 操作系统-通用 | V1.0.0 |
7 | 2017-07-28 | 鄞州银行基金代销管理系统 | - | 2017SR408629 | 操作系统-通用 | V1.0.0 |
8 | 2017-07-28 | 鄞州银行财务管理系统 | - | 2017SR408633 | 操作系统-通用 | V1.0.0 |
9 | 2017-07-28 | 鄞州银行事后监督OCR系统 | 事后监督系统 | 2017SR408842 | 操作系统-通用 | V5.0 |
10 | 2017-05-31 | 鄞州银行信贷管理系统 | - | 2017SR217039 | 操作系统-通用 | V1.0.0 |
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
序号 | 审核日期 | 网站名称 | 域名 | 网站备案/许可证号 |
---|---|---|---|---|
1 | 2017-09-13 | 宁波鄞州农村合作银行 | www.beeb.com.cn;www.beeb.cn | 浙ICP备13004940号 |
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |