北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:浙江大学科技创业投资有限公司成立于2008年10月份,公司主要从事创业投资、资产管理、财务顾问与上市(IPO)策划、企业资产重组等业务,熟悉国内经济与国内企业,熟悉资本市场及其运作,为国内企业提供资本增值服务。 ...更多
公司名称 | 浙江大学科技创业投资有限公司 | 法定代表人 | 蒋益伟 关联7家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | 浙江大学科技园创业投资有限公司 | ||
企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 所属行业 | 租赁和商务服务业-商务服务业-组织管理服务-投资与资产管理 |
注册资本 | 5086.29741万人民币 | ||
登记机关 | 浙江省市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2008-10-29 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91330000681654279G |
注册号 | 330000000032230 | 组织机构代码 | 681654279 |
住址 | 浙江省杭州市西湖区浙商财富中心4幢1119-1室 | ||
经营范围 | 实业投资,投资管理,投资咨询服务。 |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
截止目前暂无企业年报信息!
截止到当前日期,暂无企业年报信息!
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事长,总经理 | |
2 | 董事 | |
3 | 董事 | |
4 | 董事 | |
5 | 监事 | |
6 | 董事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 吴添羽 共有3家公司 | 100.0% | 100.0万人民币 | 2015-12-11 | |
2 | 黄玮 共有8家公司 | 65.0% | 195.0万人民币 | 2001-07-26 | |
3 | 王国标 共有11家公司 | 46.75% | 3740.0万人民币 | 2001-02-18 | |
4 | 刘仲康 共有14家公司 | 15.0% | 300.0万人民币 | 2004-09-13 | |
5 | { res.NAME }} | 10.0% | 1000.0万人民币 | 2016-05-19 | |
6 | 刘伟 共有21家公司 | 10.0% | 300.0万人民币 | 2015-07-20 | |
7 | 董继柱 共有11家公司 | 10.0% | 100.0万人民币 | 2016-11-01 | |
8 | 朱清清 共有4家公司 | 10.0% | 100.0万人民币 | 2001-07-17 | |
9 | 潘丽春 共有20家公司 | 10.0% | 50.0万人民币 | 2010-10-14 | |
10 | 吕俊 共有10家公司 | 10.0% | 50.0万人民币 | 2003-10-21 |
登录即可免费查看!
序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|
1 |
吴添羽
他有 3家公司 |
2015-12-11 | 注销 |
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-09-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名: 庞程辉
证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 徐霞 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 蒋益伟 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 蒋益伟 证件号码: ****************** 职位: 总经理 姓名: 韩意帆 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名:徐霞 证件号码:****************** 职位: 财务负责人 姓名: 彭丽娟 [退出] 姓名: 白瑞 [退出] |
姓名: 庞程辉
证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 徐霞 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 蒋益伟 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 蒋益伟 证件号码: ****************** 职位: 总经理 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 韩意帆 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名:徐霞 证件号码:****************** 职位: 财务负责人 姓名: 曹依林 [新增] 姓名: 许可 [新增] |
2 | 2024-09-06 | 工商登记联络员备案 |
原联络员姓名:蒋益伟
[退出]
原联络员固定电话: [退出] 原联络员移动电话:*********** [退出] 原联络员电子邮箱: [退出] 原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证 [退出] 原联络人员证件号码:****************** [退出] |
现联络员姓名:高梦娜
[新增]
现联络员固定电话: [新增] 现联络员移动电话:*********** [新增] 现联络员电子邮箱: [新增] 现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证 [新增] 现联络人员证件号码:****************** [新增] |
3 | 2023-07-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
证件号码:******************
职位:监事 姓名:徐霞 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:白瑞 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:蒋益伟 证件号码:****************** 职位:董事长 姓名:蒋益伟 证件号码:****************** 职位:总经理 姓名:韩意帆 证件号码:****************** 职位:董事 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:徐霞 证件号码:****************** 职位:财务负责人 姓名:叶文广 [退出] 姓名:高巍 [退出] |
证件号码:******************
职位:董事 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:徐霞 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:白瑞 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:蒋益伟 证件号码:****************** 职位:董事长 姓名:蒋益伟 证件号码:****************** 职位:总经理 姓名:韩意帆 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:徐霞 证件号码:****************** 职位:财务负责人 姓名:庞程辉 [新增] 姓名:彭丽娟 [新增] |
4 | 2023-07-12 | 驻在地址变更 |
浙江省杭州市西湖区
西溪路***号浙江大学科技园C楼***室
|
浙江省杭州市西湖区
浙商财富中心幢-室
|
5 | 2023-03-23 | 负责人变更 |
舒旭云
[退出]
|
蒋益伟
[新增]
|
6 | 2023-03-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名: 叶文广
证件号码: ****************** 职位: 监事 证件号码: ****************** 职位: 总经理 姓名: 徐霞 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 董事长 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 高巍 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名:徐霞 证件号码:****************** 职位: 财务负责人 姓名: 吴添羽 [退出] 姓名: 沈霄虹 [退出] 姓名: 舒旭云 [退出] 姓名: 许可 [退出] |
姓名: 叶文广
证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 徐霞 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 董事长 证件号码: ****************** 职位: 总经理 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 高巍 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名:徐霞 证件号码:****************** 职位: 财务负责人 姓名: 白瑞 [新增] 姓名: 蒋益伟 [新增] 姓名: 蒋益伟 [新增] 姓名: 韩意帆 [新增] |
7 | 2023-03-23 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
出资额: ****.*****万
百分比: ***% 企业名称: 浙江浙大圆正集团有限公司 [退出] |
出资额: ****.*****万
百分比: ***% 企业名称: 浙江浙大科创集团有限公司 [新增] |
8 | 2022-04-15 | 负责人变更 |
郑爱平
[退出]
|
舒旭云
[新增]
|
9 | 2022-04-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名: 叶文广
证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 吴添羽 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 舒旭云 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名:徐霞 证件号码:****************** 职位: 财务负责人 职位: 董事兼总经理 [退出] 姓名: 楼润正 [退出] 姓名: 王孝锔 [退出] 姓名: 郑爱平 [退出] |
姓名: 叶文广
证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 吴添羽 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 舒旭云 证件号码: ****************** 职位: 董事长 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名:徐霞 证件号码:****************** 职位: 财务负责人 职位: 总经理 [新增] 姓名: 徐霞 [新增] 姓名: 沈霄虹 [新增] 姓名: 许可 [新增] 姓名: 高巍 [新增] |
10 | 2021-07-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名: 叶文广
证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 吴添羽 证件号码: ****************** 职位: 董事兼总经理 姓名: 楼润正 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 王孝锔 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 郑爱平 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 王义中 [退出] |
姓名: 叶文广
证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 吴添羽 证件号码: ****************** 职位: 董事兼总经理 姓名: 楼润正 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 王孝锔 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 郑爱平 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 舒旭云 [新增] |
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 杭州冰虫臻选环保科技有限公司10%股权 | 招标方 | 2024-08-27 | 详情 |
2 | 杭州基康生物科技有限公司10%股权 | 招标方 | 2023-12-28 | 详情 |
3 | 杭州元节空间科技有限公司10%股权 | 招标方 | 2023-07-03 | 详情 |
4 | 杭州元节空间科技有限公司10%股权 | 招标方 | 2023-06-01 | 详情 |
5 | 杭州元节空间科技有限公司10%股权 | 竞标方 | 2023-06-01 | 详情 |
6 | 杭州浙大科技园国际交流中心有限公司10%股权 | 招标方 | 2020-11-13 | 详情 |
7 | 杭州高特材料科技有限公司10%股权 | 招标方 | 2020-10-29 | 详情 |
8 | 杭州浙大科技园国际交流中心有限公司10%股权 | 招标方 | 2020-09-28 | 详情 |
9 | 杭州先导医药科技有限责任公司10%股权 | 招标方 | 2020-06-17 | 详情 |
10 | 杭州先导医药科技有限责任公司10%股权 | 招标方 | 2020-06-17 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |