北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:2014年2月12日,荣安地产股份有限公司召开董事会,审议通过了《关于控股子公司宁波康园房地产开发有限公司分立的议案》,通过派生分立的方式对宁波康园房地产开发有限公司进行分立。宁波康园房地产开发有限公司继续存续,作为一个单一的项目公司,另派生成立宁波康瀚投资有限公司。 ...更多
公司名称 | 宁波康瀚投资有限公司 | 法定代表人 | 石敏波 关联71家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所属行业 | 租赁和商务服务业-商务服务业-组织管理服务-投资与资产管理 |
注册资本 | 100.0万人民币 | ||
登记机关 | 宁波市鄞州区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2014-04-04 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91330212096972989M |
注册号 | 330212000388102 | 组织机构代码 | 096972989 |
住址 | 浙江省宁波市鄞州区首南街道新兴工业园区 | ||
经营范围 | 投资与资产管理。 |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 监事 | |
2 | 执行董事兼总经理 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 徐小峰 共有130家公司 | 100.0% | 18900.0万人民币 | 2012-03-22 | |
2 | 王久芳 共有65家公司 | 100.0% | 3000.0万人民币 | 2013-04-02 | |
3 | 刘生波 共有187家公司 | 100.0% | 1000.0万人民币 | 2018-04-09 | |
4 | 刘生波 共有187家公司 | 100.0% | 1000.0万人民币 | 2017-10-17 | |
5 | 石敏波 共有71家公司 | 100.0% | 1000.0万人民币 | 2020-09-04 | |
6 | 石敏波 共有71家公司 | 100.0% | 1000.0万人民币 | 2020-09-04 | |
7 | 石敏波 共有71家公司 | 100.0% | 1000.0万人民币 | 2019-10-16 | |
8 | 石敏波 共有71家公司 | 100.0% | 1000.0万人民币 | 2019-10-16 | |
9 | 石敏波 共有71家公司 | 100.0% | 500.0万人民币 | 2016-07-27 | |
10 | 徐小峰 共有130家公司 | 100.0% | 500.0万人民币 | 2009-10-19 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-07-02 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
48000
|
100
(-99.79%)
|
2 | 2024-07-02 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
企业名称: 宁波荣安房地产开发有限公司
百分比: **.*% 企业名称: 荣安地产股份有限公司 百分比: **.*% 出资额: *****万 [退出] 出资额: *****万 [退出] |
企业名称: 宁波荣安房地产开发有限公司
百分比: **.*% 企业名称: 荣安地产股份有限公司 百分比: **.*% 出资额: **.*万 [新增] 出资额: **.*万 [新增] |
3 | 2023-11-22 | 章程备案 | ||
4 | 2023-11-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名:刘生波
证件号码:****************** 职位:监事 证件号码:****************** 职位:执行董事兼总经理 证件号码:****************** 职位:财务负责人 姓名:王久芳 [退出] 姓名:宋长虹 [退出] |
姓名:刘生波
证件号码:****************** 职位:监事 证件号码:****************** 职位:执行董事兼总经理 证件号码:****************** 职位:财务负责人 姓名:石敏波 [新增] 姓名:郑书林 [新增] |
5 | 2023-11-22 | 负责人变更 |
王久芳
[退出]
|
石敏波
[新增]
|
6 | 2015-11-04 | 其他事项备案 |
***************
[退出]
|
***************89M
[新增]
|
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
序号 | 巡查日期 | 监督发现问题 | 处理情况 | 处理意见 | 属地工商所 |
---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | 正常 | - |
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |